Annicka Engblom (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Blekinge län
- Titel
- Kommunikatör.
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-11 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Deputerad
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Deputerad
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Deputerad
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Deputerad
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-11-05
- Ledamot
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-10-04 – 2013-09-16
Europarådets svenska delegation
- Ledamot
- 2019-06-19 – 2022-10-31
- Suppleant
- 2018-11-01 – 2019-06-19
- Suppleant
- 2017-03-30 – 2018-10-31
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2018-10-24 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2014-10-28
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot skatteutskottet 06-10, försvarsutskottet 10-14 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 12, 13 och 14, konstitutionsutskottet 14-18 och kulturutskottet 18-. Suppleant försvarsutskottet 06-10 och 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10, 11 och 13 samt konstitutionsutskottet 19-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 12-15 och Europarådets svenska delegation 19-. Suppleant riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 10-14 och 18- samt Europarådets svenska delegation 17-19.
Föräldrar
Driftingenjören Jenö Berényi och kartteknikern Kerstin Engblom-Berényi.
Utbildning
Gymnasieskola,fyraårig teknisk linje, Wenströmska skolan i Västerås, slutår 88. Universitetsstudier i tyska vid Universität Wien 88 och franska, historia och samhällskunskap vid L'université Sorbonne, Paris 89. Marinens officershögskola 92-94. Engelska, Högskolan i Karlskrona/Ronneby 93 och ryska, Lunds universitet 99-01.
Anställningar
Lärarvikarie, Västerås kommun 87-90. Lärare, Student Travel Schools (STS), Brighton 90. Lärare, Sambandsskolan, Karlskrona örlogsskolor 93. Underrättelseinhämtare och analytiker, Försvarets radioanstalt, FRA 94-03. Kommunikatör, Blekinge tekniska högskola 04-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Exportkontrollrådet 06-. Ledamot, Luftförsvarsutredningen 12-14.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Karlskrona 98-18, ersättare 18-. Ledamot, kommunstyrelsen 98-02, ersättare 02-06. Ledamot, barn- och ungdomsnämnden 98-02 och 2:e vice ordförande 02-06. Ersättare, fastighetsutskottet 02-06. Ledamot, nämnden för utbildning, forskning och kompetensförsörjning, region Blekinge 02-06. Ersättare, Telenor Arena Rosenholms styrelse 04-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice ordförande, Rödeby Moderatförening 01-03 och 14-, ordförande 03-14. 2:e vice förbundsordförande Blekinge distrikt 01-12, förbundsordförande 12-13. Ledamot, Stiftelsen Barometern. Ledamot, Kungliga Örlogsmannasällskapet 09-. Ledamot, Sjövärnskårens riksstyrelse 15-. Ordförande, Moderatkvinnorna 15-.
Bostadsort
Rödeby
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Återöppnandet av arenasporter och större evenemang
Interpellation 2020/21:814 av Annicka Engblom (M)
Interpellation 2020/21:814 Återöppnandet av arenasporter och större evenemang av Annicka Engblom M till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Förhoppningsvis ser vi nu början på slutet av en global katastrof i takt med att massvaccineringen mot covid-19 alltmer börjar få effekt runt om i världen. Det råder inga- Inlämnad
- 2021-06-07
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
Återöppningen av kulturen och idrotten
Interpellation 2020/21:807 av Viktor Wärnick (M)
Interpellation 2020/21:807 Återöppningen av kulturen och idrotten av Viktor Wärnick M till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Coronapandemin har slagit hårt mot många delar i samhället, både i termer av förödande många människoliv som förlorats men också mot företag och näringar. Med vaccinationernas genomslag- Inlämnad
- 2021-06-03
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
En strategi för en återstart av kultursektorn
Interpellation 2020/21:799 av Magnus Stuart (M)
Interpellation 2020/21:799 En strategi för en återstart av kultursektorn av Magnus Stuart M till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Coronapandemin har slagit mycket hårt mot större delen av Sveriges kulturutövare. Alla utövare har mer eller mindre påverkats av pandemin de som har påverkats allra mest är nöjes-- Inlämnad
- 2021-06-03
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
Sillfisket i Sverige
Interpellation 2020/21:16 av Magnus Oscarsson (KD)
Interpellation 2020/21:16 Sillfisket i Sverige av Magnus Oscarsson KD till Statsrådet Jennie Nilsson S Förhandlingsparterna EU, Ryssland och Norge har ännu inte kommit fram till en uppgörelse om fiskekvoter och förvaltningsplaner i enlighet med den vetenskapliga rådgivningen för sill och makrill. Ett tydligt resultat- Inlämnad
- 2020-09-17
- Besvarare
- Statsrådet Jennie Nilsson (S)
Byggandet av Sydostlänken
Interpellation 2017/18:217 av Annicka Engblom (M)
Interpellation 2017/18:217 Byggandet av Sydostlänken av Annicka Engblom M till Statsrådet Tomas Eneroth S Djuphamnen i Karlshamn är en av de snabbast växande hamnarna i landet. Hamnen har ett strategiskt bra läge för snabba och miljövänliga järnvägstransporter tack vare dess närhet till Baltikum med stor exportpotential.- Inlämnad
- 2017-11-23
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Laxfiskets framtid
Interpellation 2011/12:148 av Jeppsson, Peter (S)
den 24 november Interpellation 2011/12:148 Laxfiskets framtid av Peter Jeppsson S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Havs- och vattenmyndigheten har för avsikt att helt stoppa och förbjuda laxfisket med drivlinor i södra östersjön enligt myndighetens remiss avseende laxfisket i Östersjön år 2012. I sin- Inlämnad
- 2011-11-24
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Kustbevakningens regionledning och ledningscentral i Karlskrona
Interpellation 2010/11:360 av Jeppsson, Peter (S)
den 11 maj Interpellation 2010/11:360 Kustbevakningens regionledning och ledningscentral i Karlskrona av Peter Jeppsson S till försvarsminister Sten Tolgfors M Vi i Blekinge har nyligen nåtts av nyheten att Kustbevakningens verksamhet, i form av regionledning och ledningscentral, i Karlskrona planeras läggas ned.- Inlämnad
- 2011-05-11
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Kustbevakningens ledningsorganisation
Interpellation 2010/11:164 av Sonidsson, Eva (S)
den 28 januari Interpellation 2010/11:164 Kustbevakningens ledningsorganisation av Eva Sonidsson S till försvarsminister Sten Tolgfors M Enligt en utredning om Kustbevakningens organisation föreslås att dagens fyra regioner ska bli två: Region Väst och Region Ost. Det innebär bland annat att ledningen för Region- Inlämnad
- 2011-01-28
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Neddragningar i tullverksamheten i Kapellskär och negativa miljökonsekvenser för Stockholmsregionen
Interpellation 2007/08:402 av Johansson, Jan Emanuel (s)
den 15 februari Interpellation 2007/08:402 Neddragningar i tullverksamheten i Kapellskär och negativa miljökonsekvenser för Stockholmsregionen av Jan Emanuel Johansson s till miljöminister Andreas Carlgren c Förslaget till omstruktureringar av Tullverkets verksamhet innebär att verksamheten i Kapellskärs hamn ska- Inlämnad
- 2008-02-15
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Tullverkets omorganisation
Interpellation 2007/08:345 av Österberg, Sven-Erik (s)
den 30 januari Interpellation 2007/08:345 Tullverkets omorganisation av Sven-Erik Österberg s till finansminister Anders Borg m Sedan i våras har Tullverkets verksamhet och organisation varit föremål för en omfattande utredning. Enligt uppgifter som cirkulerat i medierna ska verket spara 500 miljoner kronor fram- Inlämnad
- 2008-01-30
- Besvarare
- Anders Borg (M)