Lennart Daléus (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Titel
- informationschef
- Född år
- 1946
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1991-09-29 – 2002-09-30
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ordförande
- 1994-10-11 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1994-10-01
Näringsutskottet
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1994-10-01
EU-nämnden
- Ledamot
- 2001-09-27 – 2002-10-08
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2000-10-12
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-09-30
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 1998-10-20 – 2001-09-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Rdl 1991- Suppleant i Jordbruksutskottet 91/92-93/94 och Näringsutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Jordbruksutskottet 94/95-, ordförande 94/95-. Ledamot av Talmanskonferensen 94/95-.
Bostadsort
Saltsjöbaden
Utbildning
Studentexamen 65. Politices magister vid Stockholms universitet 72. Informationssekreterare vid naturvetenskapliga forskningsrådet 72-73 och Kungl Vetenskapsakademien 73-80. Kanslichef vid miljövårdsberedningen 80-83. Informationschef vid skogs- och jordbrukets forskningsråd 83-. Internationell sekreterare vid Svenska Naturskyddsföreningen 91. Politiskt sakkunnig i miljö- och naturresursdepartementet 92-94. Partiordförande i Centerpartiet 98-01.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Jordens Vänner, ordföradne 71-76, Miljöförbundet, ordförande 76, Svenska Föreningen för vetenskapsjournalistik, ordförande 77-79, och Folkkampanjen Nej till kärnkraft, ordförande 80. - Ledamot av styrelsen för Nacka kommunorganisation av Centerpartiet 82-88, Stockholms läns distrikt av Centern 85-. Ledamot av Centerpartiets partistyrelse 86-01, ordförande 98-01.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot av styrelsen för statens naturvårdsverk 89-95, Sveriges Lantbruksuniversitet 93-96, statens energimyndighet 98-. Ledamot av rådet för medicinsk-etiska frågor 91-93, miljövårdsberedningen 91-94, delegationen för hybrid-DNA-frågor 92-94, gentekniknämnden 94-95, kretsloppsdelegationen 93-, ordförande 93-. - Ledamot av kommittén för att samordna aktiviteter vid uppföljningen av Stockholmskonferensen 1972 om den mänskliga miljön 80-82, genteknikberedningen 90-92, nationalkommittén för förberedelser inför 1992 års FN-konferens om miljö och utveckling 90-92, miljöskyddskommittén 91-94, skatteväxlingskommittén 95-97, kemikommittén 96-97, kommittén om genetisk integritet 01-, skattenedsättningskommittén 01-, Sakkunnig i utredningen om samband mellan nedrustning och utveckling 83-85 samt utredningen ang vissa frågor rörande miljöfarligt avfall 92-93. Expert i 1981 års energikommitté 82-84 och gen-etikkommittén 82-83. Biträdande sekreterare i naturresurs- och miljöutredningen 78, expert 80-82.
Kommunala uppdrag
Ledamot av Nacka kommunfullmäktige 83-88. Ledamot av gatu- och parknämnden 83-85.
Litteratur
Tecken i skyn. Introduktion till 80-talets miljödebatt (1983), Framtid i fred. 80-talets arbete för säkerhet och nedrustning (1984, tillsammans med G Hedman) och Biotekniken. Den nya miljöfrågan (1:a uppl 1991).
Föräldrar
Kriminalöverkonstapeln Erik Enok Servatius Daléus och förste kriminalassistenten Carin Anna Fredrika Lindblad
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av förs. 2001/02:RR17 Riksdagens revisorers förslag angående internationella freds- och hjälpinsatser
Motion 2001/02:U6 av Marianne Andersson m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2001/02:U6 av Marianne Andersson m.fl. c med anledning av förs. 2001/02:RR17 Riksdagens revisorers förslag angående internationella freds- och hjälpinsatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av implementering av- Inlämnad
- 2002-04-04
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2002/03:UU5 2004/05:FöU5
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av skr. 2001/02:160 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2001
Motion 2001/02:U2 av Marianne Andersson m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2001/02:U2 av Marianne Andersson m.fl. c med anledning av skr. 2001/02:160 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen i ett tidigt skede bör förankra beredningen- Inlämnad
- 2002-03-21
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:UU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem
Motion 2001/02:T20 av Lennart Daléus (c)
Motion till riksdagen 2001/02:T20 av Lennart Daléus c med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Vägverkets ansvar som statlig väghållare bör omfatta alla former- Inlämnad
- 2001-10-18
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2001/02:TU2
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): , ,
Nordisk grannlands-TV
Motion 2001/02:Kr424 av Lennart Daléus (c) och Elver Jonsson (fp)
Motion till riksdagen 2001/02:Kr424 av Lennart Daléus c och Elver Jonsson fp Nordisk grannlands-TV 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 10 2 Förslag till riksdagsbeslut 11 3 Inledning 12 4 Begränsad TV-region 12 5 Grannlands-TV till alla nordiska hushåll 13 6 Overspill otillräcklig 14 2 Förslag till riksdagsbeslut- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---2001/02:KrU11
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , ,
Patenträtt för utveckling
Motion 2001/02:L276 av Lennart Daléus m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2001/02:L276 av Lennart Daléus m.fl. c Patenträtt för utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en svensk nationell position i fråga om patent på enskilda gener och organismer. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2001/02:LU17
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): , ,
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Motion 2001/02:U321 av Marianne Andersson m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2001/02:U321 av Marianne Andersson m.fl. c Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Handel
Motion 2001/02:U304 av Marianne Andersson m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2001/02:U304 av Marianne Andersson m.fl. c Handel 1 Sammanfattning Vår politik strävar efter att möjliggöra för enskilda människor, länder, grupper av länder, regioner och det globala samfundet att ta ansvar för sig själva, för andra och för vår gemensamma värld. Ett ökat medvetande om nödvändigheten- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 20
- Utskottsberedning
- 2001/02:LU17 2001/02:NU15 2001/02:UU2 2001/02:UU4
- Riksdagsbeslut
- (20 yrkanden): , ,
Den nordliga dimensionen
Motion 2001/02:U268 av Marianne Andersson m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2001/02:U268 av Marianne Andersson m.fl. c Den nordliga dimensionen 1 Sammanfattning Begreppet den nordliga dimensionen har, och skall ha, en stark betoning på förhållandena i de nordvästra delarna av Ryssland. Det är viktigt att prioriteringar och åtgärder balanseras mot de behov som finns i olika- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- ------2001/02:JuU13 2001/02:NU17 2001/02:UFöU1 2001/02:UU10 2001/02:UU2
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): , ,
Avveckling av Bromma flygplats
Motion 2001/02:T229 av Lennart Daléus (c)
Motion till riksdagen 2001/02:T229 av Lennart Daléus c Avveckling av Bromma flygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avveckla Bromma flygplats. Motivering Bromma flygplats öppnade för trafik 1936. Under efterkrigstiden växte flyget kraftigt- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Strategi mot fattigdom
Motion 2001/02:U229 av Marianne Andersson m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2001/02:U229 av Marianne Andersson m.fl. c Strategi mot fattigdom 1 Sammanfattning Sveriges biståndspolitik är nu föremål för utredning. Det är ett stort och viktigt arbete. Vi vill här visa våra prioriteringar när det gäller att lösa de utmaningar världen står inför: fattigdom, orättvisor och- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 31
- Utskottsberedning
- 2001/02:UU2 2001/02:UU4
- Riksdagsbeslut
- (31 yrkanden): , ,
med anledning av skr. 2000/01:52 Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred
Motion 2000/01:Fö10 av Margareta Andersson m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2000/01:Fö10 av Andersson, Marianne c med anledning av skr. 2000/01:52 Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sårbarhet ur försörjnings- och beredskapssynpunkt vid elavbrott.- Inlämnad
- 2001-01-19
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---2000/01:FöU5
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
Översvämningarna i Värmland (väckt enligt 3 kap. 15 § RO med anledning av händelse av större vikt)
Motion 2000/01:Fi9 av Lennart Daléus m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2000/01:Fi9 av Daléus, Lennart c Översvämningarna i Värmland Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att en summa om ytterligare 100 miljoner kronor avsätts för samhälleliga insatser vid allvarliga händelser av nationell- Inlämnad
- 2000-11-27
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- -----2000/01:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 2000/01:36 Sjukhus med vinstsyfte
Motion 2000/01:So32 av Lennart Daléus m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2000/01:So32 av Daléus, Lennart c med anledning av prop. 2000/01:36 Sjukhus med vinstsyfte 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar avslå proposition 2000/01:36. 2 Inledning mångfald inom akutsjukvården Centerpartiet yrkar avslag på propositionen. Vårt främsta skäl är principen om det- Inlämnad
- 2000-11-21
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:SoU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av skr. 2000/01:15 Den fortsatta omställningen av energisystemet m.m.
Motion 2000/01:N4 av Lennart Daléus m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2000/01:N4 av Daléus, Lennart c med anledning av skr. 2000/01:15 Den fortsatta omställningen av energisystemet m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den andra kärnkraftsreaktorn i Barsebäck skall ställas av senast den- Inlämnad
- 2000-10-18
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:NU3
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Rehabilitering för hälsa och livskvalitet
Motion 2000/01:Sf236 av Lennart Daléus m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2000/01:Sf236 av Daléus, Lennart c Rehabilitering för hälsa och livskvalitet 1 Innehållsförteckning 2 3 Sammanfattning Sjukskrivningarna ökar och mest ökar de långa sjukskrivningarna. Sverige har på några år gått från ett samhälle med hög arbetslöshet till ett samhälle med lång sjukfrånvaro.- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- ------2000/01:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
Livskvalitet
Motion 2000/01:So358 av Lennart Daléus m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2000/01:So358 av Daléus, Lennart c Livskvalitet 1 Sammanfattning Människor söker det som ger livet kvalitet. Livskvalitet handlar både om hälsoaspekter, om upplevelser av lycka och om tillfredsställelse med livet i övrigt. Den tar sin utgångspunkt i individens egna upplevelser. Mycket av livskvalitet- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 34
- Utskottsberedning
- ----------2000/01:AU1 2000/01:BoU1 2000/01:JuU1 2000/01:KrU4 2000/01:KU12 2000/01:SfU1 2000/01:SoU10 2000/01:UbU11 2000/01:UbU13 2001/02:AU4 2001/02:KrU15
- Riksdagsbeslut
- (34 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation
Barn- och familjepolitik
Motion 2000/01:So304 av Lennart Daléus m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2000/01:So304 av Daléus, Lennart c Barn- och familjepolitik 1 Sammanfattning Barn har behov av trygghet, självbestämmande och livskvalitet. Detta är utgångspunkten i FN:s barnkonvention och principerna om barns bästa, deras rättigheter och om vikten att lyssna till barnet och om dess rätt till- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 23
- Utskottsberedning
- ---------------2000/01:SfU1 2000/01:SfU2 2000/01:SoU18 2000/01:SoU7 2000/01:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (23 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
Skattepolitikens inriktning
Motion 2000/01:Sk321 av Lennart Daléus m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2000/01:Sk321 av Daléus, Lennart c Skattepolitikens inriktning Sammanfattning Sverige har både höga skatter och höga offentliga utgifter, vilket har dämpat både ekonomisk tillväxt och välfärd under de senaste tre decennierna. Det är nu när konjunkturen är god man kan åstadkomma förändringar av- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 92
- Utskottsberedning
- -------------------------------------------------------------2000/01:FiU1 2000/01:SfU5 2000/01:SkU14 2000/01:SkU15 2000/01:SkU17 2000/01:SkU18 2000/01:SkU19
- Riksdagsbeslut
- (92 yrkanden): , , 61 saknar beslutsinformation
Integration
Motion 2000/01:Sf611 av Lennart Daléus m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2000/01:Sf611 av Daléus, Lennart c Integration 1 Sammanfattning Ett samhälle där individen får växa sig stark måste präglas av tolerans, mångfald och där skillnader och olikheter mellan människor bejakas. Alla måste få uppmuntran att utveckla sina unika egenskaper i strävan efter självförverkligande.- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 44
- Utskottsberedning
- -----------------------2000/01:AU1 2000/01:BoU1 2000/01:BoU3 2000/01:JuU14 2000/01:SfU1 2000/01:SfU11 2000/01:SoU10 2000/01:UbU1 2000/01:UbU15 2000/01:UbU9 2001/02:SfU15
- Riksdagsbeslut
- (44 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation
Utvecklingspolitik för tillväxt i hela landet
Motion 2000/01:N239 av Lennart Daléus m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2000/01:N239 av Daléus, Lennart c Utvecklingspolitik för tillväxt i hela landet Sammanfattning Tron på människans förmåga som skapande varelse är en naturlig utgångspunkt för Centerpartiet. Skapande och kreativitet är inte bara grunden för ekonomiskt välstånd, utan även en förutsättning för- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- -----2000/01:NU2
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation