Gösta Bohman (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Titel
- jur.kand.
- Född år
- 1911
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1990-04-20 – 1991-09-29
- Ledig
- 1990-03-19 – 1990-04-19
- Ordinarie
- 1987-06-02 – 1990-03-18
- Ledig
- 1987-04-27 – 1987-06-01
- Ordinarie
- 1986-06-08 – 1987-04-26
- Ledig
- 1986-04-28 – 1986-06-07
- Ordinarie
- 1976-10-03 – 1986-04-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Rdl 1958-91. Ekonomimin. 1976-78, 1979-81. Suppleant i Statsutskottet 58B-64, Bankoutskottet 59-64, Utrikesutskottet 69-70, 74-75/76, 78/79 och 81/82, Finansutskottet 71-72 och Näringsutskottet 71-72. Ledamot av Statsutskottet 65-70, ordförande 65-70, samt Utrikesutskottet 66-68 och 71-73. Suppleant i Europarådets svenska delegation 63-65, Nordiska rådets svenska delegation 71-72 och Krigsdelegationen 81/82. Ledamot av Talmanskonferensen 65-70, Europarådets svenska delegation 65-76/77 och 78/79-79/80, Krigsdelegationen 65-75/76 samt Utrikesnämnden 71-75/76, 78/79 och 80/81-81/82. Valman vid fullmäktigevalen 60 och 63-69. - Ledamot av h/m-gruppens förtroenderåd 64-81/82, ordförande 71-81/82, vice ordförande i RD-gruppen 66-70, ordförande i AK-gruppen 66-68 och FK-gruppen 70, ordförande i RD-gruppen 71-80/81, gruppledare 78/79. - Ledamot av styrelsen för Europarörelsens riksdagsgrupp 69-70.
Bostadsort
Stockholm
Utbildning
Studentexamen 30. Reservofficersexamen 32, kapten i artilleriets reserv 43. Juris kandidat vid Stockholms högskola 36. Tingstjänstgöring i Södra Roslags domsaga 36-39. Direktörsassistent i Stockholms byggmästareförening 39-42. Tillförordnad borgarrådssekreterare i Stockholm 42. Sekreterare vid Stockholms handelskammare 42-48, vice VD 48-70. Partiordförande i Moderata samlingspartiet 70-81. Statsråd och chef för finansdepartementet 8.10-24.11.1976 samt ekonomidepartementet 25.11.1976-18.10.1978 och 12.10.1979-5.5.1981.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundssekreterare vid Stockholms stads och läns köpmannaförbund 43-59. Ombudsman i Stockholms trävaruhandelsförening 44-59 och Sveriges trävaruagentförening 48-60. Verkställande ledamot av kommittén Stockholm 700 år 52-53. VD i AB Stockholmspropaganda 53-68. Led av styrelsen för AB Stockholmsbyggen 47-63, AB Svenska Bostäder 51-53, Tegelbrukens centralförbund, ordf 52-62, Svenska turisttrafikförbundet 53-62, AB Hyreshus i Stockholm 54-63, AB Strada 55-62, Näringslivets byggnadsdelegation 56-70, Turisttrafikföreningen för Stockholms stad och Stockholms län 58-60, Stockholms trävaruhandelsförening, ordförande 59-76, Svenska turistföreningen 61-72, AB Näringslivets planinstitut 64-70 och AB Stockholmspropaganda, ordförande 68-71. Ordförande i Svenska organisationskonsulters förenings beredningsutskott 55-65. - Ledamot av styrelsen för Svenska pistolskytteförbundet 44-46. - Ledamot av styrelsen för Svenska arméns och flygvapnets reservofficersförbund 36-52 och Reservofficerssällskapet i Stockholm, ordförande 54-57. - Ledamot av styrelsen för Stockholmshögerns förbund, ordförande 61-63. Ledamot av Högerpartiets/Moderata samlingspartiets partistyrelse 65-81, 1:e vice ordförande 65-70, ordförande 70-81.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot av styrelsen för Svenska Unescorådet 58-62, riksrevisionsverket 63-74, postverket 65-70 och rikspolisstyrelsen 85-92. - Ledamot av 1960 års försvarskommitté 60, 1962 års försvarskommitté 61-63 och förvaltningsdomstolskommittén 62-67. Ensamutredare i 1964 års fortifikationsutredning 64-65. Ledamot av 1965 års försvarsutredning 65-67, budgetutredningen 69-70 och energirådet 73-74. Sakkunnig i näringsrättsutredningen 52-57.
Kommunala uppdrag
Ledamot av Stockholms fastighetsnämnd 51-61. Ledamot av saneringsdelegationen 56-59. - Ledamot av direktionen för Stockholmstraktens regionplaneförbund 51-59.
Litteratur
Politiska debattinlägg och betraktelser, bl a Inrikes utrikespolitik. Det handlar om Vietnam (1970), Tankar om mitt Sverige (1974), Tankar och tal. Anföranden och essayer i urval 1975-1979 (1979), Så var det. Gösta Bohman berättar (1983) och I lä av en sjöbod (1985). Sagan om Gunnel. I Alzheimers skugga (1:a uppl 1990).
Föräldrar
Disponenten Ernst Conrad Bohman och Hulda Berta Viktoria Gabrielsson
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Skärgårdsbornas rätt till fiske, m.m.
Motion 1990/91:Jo815 av Alf Wennerfors m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1990/91:Jo815 av Alf Wennerfors m.fl. m Skärgårdsbornas rätt till fiske, m.m. Stockholms skärgård omfattar 25 000 öar, holmar och skär. Stockholms skärgård och dess unika natur torde ha få motsvarigheter utanför Norden. Våra skärgårdar har fått sin prägel av människors arbete under århundraden.- Inlämnad
- 1991-01-25
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1990/91:JoU25
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Stockholmspolisen
Motion 1990/91:Ju218 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1990/91:Ju218 av Gunnar Hökmark m.fl. m Stockholmspolisen Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:A766 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av förstärkt ordningsmakt i Stockholm. Stockholm den 24 januari 1991- Inlämnad
- 1991-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1990/91:JuU23
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Vård och omsorg för Alzheimersjuka m.fl.
Motion 1990/91:So527 av Gullan Lindblad m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1990/91:So527 av Gullan Lindblad m.fl. m Vård och omsorg för Alzheimersjuka m.fl. Anhöriga till Alzheimer- och demenssjuka möter ofta stora svårigheter att få råd, information och hjälp av någon när sjukdomssymptomen börjar uppträda hos en närstående. Den länge rådande okunnigheten om demenssjukdomarnas- Inlämnad
- 1991-01-25
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- ----1990/91:SoU19 1991/92:SoU3
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
Bostadspolitiken
Motion 1990/91:Bo237 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1990/91:Bo237 av Gunnar Hökmark m.fl. m Bostadspolitiken Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:A766 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om den framtida inriktningen av bostadspolitiken, 2. att riksdagen som sin- Inlämnad
- 1991-01-25
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- ----1990/91:BoU12 1990/91:BoU15
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
Sparande för ålderdomen
Motion 1990/91:Fi611 av Gullan Lindblad m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1990/91:Fi611 av Gullan Lindblad m.fl. m Sparande för ålderdomen Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:So527 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av nya sparformer och sparstimulanser för ekonomisk trygghet- Inlämnad
- 1991-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1990/91:FiU21
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Kommunalskatterna, m.m.
Motion 1990/91:Fi313 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1990/91:Fi313 av Gunnar Hökmark m.fl. m Kommunalskatterna, m.m. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:A766 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att inga regionala konsumtions- eller arbetsplatsskatter skall införas,- Inlämnad
- 1991-01-25
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- ----1990/91:FiU29
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
Naturresurslagens tillämpning på skärgårdsområden
Motion 1990/91:Bo542 av Alf Wennerfors m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1990/91:Bo542 av Alf Wennerfors m.fl. m Naturresurslagens tillämpning på skärgårdsområden Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo815 hemställs att riksdagen hos regeringen begär åtgärder i syfte att ännu tydligare än vad som hittills skett för kommunerna klarlägga- Inlämnad
- 1991-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1990/91:BoU18
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Avskaffande av offentliga arbetsförmedlingsmonopol
Motion 1990/91:A766 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1990/91:A766 av Gunnar Hökmark m.fl. m Avskaffande av offentliga arbetsförmedlingsmonopol Inledning Moderata samlingspartiet tillmäter Stockholmsregionen stor vikt. Sveriges enda storstad med internationella mått mätt erbjuder mycket av den valfrihet och den möjlighet att forma tillvaron efter- Inlämnad
- 1991-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1990/91:AU20
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Skolpolitiken
Motion 1990/91:Ub319 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1990/91:Ub319 av Gunnar Hökmark m.fl. m Skolpolitiken Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:A766 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om den framtida inriktningen av utbildningspolitiken. Stockholm den 24 januari 1991- Inlämnad
- 1991-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1990/91:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Kommunikationerna i Stockholmsregionen
Motion 1990/91:T252 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1990/91:T252 av Gunnar Hökmark m.fl. m Kommunikationerna i Stockholmsregionen Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:A766 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kommunikationerna i Stockholmregionen, 2. att riksdagen- Inlämnad
- 1991-01-25
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- ---1990/91:TU20 1990/91:TU24 1990/91:TU34 1991/92:TU3
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
Färjetrafik
Motion 1990/91:T650 av Alf Wennerfors m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1990/91:T650 av Alf Wennerfors m.fl. m Färjetrafik Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo815 hemställs 1. att riksdagen hos regeringen begär utredning om förutsättningarna för fortsatt färjetrafik i Stockholms skärgård med beaktande av de betydande skadeverkningar- Inlämnad
- 1991-01-25
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1990/91:TU16
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
Sjukvård, m.m.
Motion 1990/91:So312 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1990/91:So312 av Gunnar Hökmark m.fl. m Sjukvård, m.m. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:A766 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om den framtida inriktningen av barnomsorgspolitiken, 2. att riksdagen som sin- Inlämnad
- 1991-01-25
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- ---1990/91:SoU19 1990/91:SoU23 1991/92:SoU6
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
Taxering av skärgårdsfastigheter m.m.
Motion 1990/91:Sk824 av Alf Wennerfors m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1990/91:Sk824 av Alf Wennerfors m.fl. m Taxering av skärgårdsfastigheter m.m. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo815 hemställs att riksdagen hos regeringen begär en översyn av taxeringsreglerna för skärgårdsfastigheter och andra fastigheter i attraktiva områden.- Inlämnad
- 1991-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1990/91:SkU31
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Taxeringsreglerna för skärgårdsfastigheter
Motion 1989/90:Sk829 av Alf Wennerfors m.fl. (m)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk829 av Alf Wennerfors m.fl. m Taxeringsreglerna för skärgårdsfastigheter Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:Jo420 hemställs att riksdagen hos regeringen hemställer om översyn av taxeringsreglerna- Inlämnad
- 1990-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1989/90:SkU30
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Skärgårdsbornas rätt till fiske, m.m.
Motion 1989/90:Jo420 av Alf Wennerfors m.fl. (m)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Jo420 av Alf Wennerfors m.fl. m Skärgårdsbornas rätt till fiske, m.m. Stockholms skärgård omfattar 25 000 öar, holmar och skär. Stockholms skärgård och dess unika natur torde ha få motsvarigheter utanför Norden. Våra skärgårdar- Inlämnad
- 1990-01-25
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1989/90:JoU21 1989/90:JoU22
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
Kommunerna och naturresurslagen
Motion 1989/90:Bo536 av Alf Wennerfors m.fl. (m)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Bo536 av Alf Wennerfors m.fl. m Kommunerna och naturresurslagen Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:Jo420 hemställs att riksdagen hos regeringen begär åtgärder i syfte att ännu tydligare än vad som- Inlämnad
- 1990-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1989/90:BoU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av
Motion 1988/89:Fi107 av Gösta Bohman m.fl. (m)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fil07 av Gösta Bohman m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990 Det kan i hög grad ifrågasättas, om de metoder som dagens socialdemokratiska regering numera- Inlämnad
- 1989-05-18
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1988/89:FiU30
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Svenska Högarna
Motion 1988/89:T710 av Alf Wennerfors och Gösta Bohman (båda m)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:T710 av Alf Wennerfors och Gösta Bohman båda m Svenska Högarna Sjöfartsverket vill släcka fyren Svenska Högarna, som ligger tre landmil öster om Möja i Stockholms skärgård. Den har spelat ut sin roll, anser verket. Den tunga- Inlämnad
- 1989-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1988/89:TU12
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Forskningsinsatser mot Alzheimers sjukdom
Motion 1988/89:Ub625 av Gösta Bohman m. fl. (m)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub625 av Gösta Bohman m. fl. m Forskningsinsatser mot Alzheimers sjukdom Enligt statistiska centralbyråns beräkningar av antalet äldre personer kommer de som är 65 år och äldre att öka med i runt tal 150000 till år 2010. Gruppen- Inlämnad
- 1989-01-25
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1988/89:UbU25
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Sjukvårdens anpassning till ålderssjukdomar, m. m.
Motion 1988/89:So480 av Gösta Bohman m.fl. (m)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:So480 av Gösta Bohman m.fl. m Sjukvårdens anpassning till ålderssjukdomar, m. m. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:Ub625 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i- Inlämnad
- 1989-01-25
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1988/89:SoU26
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation