ClasGöran Carlsson (S)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kronobergs län
- Titel
- Direktör.
- Född år
- 1962
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2017-07-27 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-04-11 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2017-09-22 – 2018-04-11
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-10-13 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Deputerad
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Extra suppleant
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2014-09-29
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens överklagandenämnd
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-14 och 17- (statsrådsersättare 170727-180924 och 180924-). Ledamot försvarsutskottet 10-14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11 och civilutskottet 18. Suppleant civilutskottet 10-18, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 12, 13 och 14, näringsutskottet 17-18 och försvarsutskottet 18-. Extra suppleant sammansatta civil- och kulturutskottet 18. Suppleant Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 10-14, Riksbanksfullmäktige 14- och Riksdagens överklagandenämnd 18-.
Föräldrar
Svetsaren Göran Carlsson och kanslisten Elsie-Britt Carlsson, f. Linder.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Sunnerboskolan, Ljungby 78-81. Företagsekonomi, Halmstads högskola 83-85. Nationalekonomi, Högskolan i Växjö 83-85.
Anställningar
Lärarvikarie, Ljungby kommun 82-83. Banktjänsteman, Götabanken 83-86 och Sparbanken Kronan 86-87. Bankkamrer, Sparbanken Kronan 87-92. Verkställande direktör, Bertil Nilsson Måleri AB 92-02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ordförande, Polisstyrelsen i Kronobergs län -99, vice ordförande 07-10. Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet 14-18 samt 19-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ljungby 02-10. Ordförande, kommunstyrelsen 03-07, 1:e vice ordförande 07-10. Ledamot, Kommunförbundet Kronoberg/Regionförbundet Södra Småland 03-10. Vice ordförande ALMI Kronoberg 15-19. Ordförande AB Destination Småland 15-19 och Växjö Småland Airport AB 15-19.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Socialdemokraterna Kronobergs distriktsstyrelse och verkställande utskott 99-19. Styrelsedamot, Måleriföretagen 03-11 samt 16-. Ordförande, Hallands Travsällskap 17-.
Bostadsort
Ljungby
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Avbrutet vägarbete på Europaväg 4 förbi Ljungby
Skriftlig fråga 2021/22:1108 av ClasGöran Carlsson (S)
Fråga 2021/22:1108 Avbrutet vägarbete på Europaväg 4 förbi Ljungby av ClasGöran Carlsson S till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Europaväg 4 är förmodligen Sveriges viktigaste väg. En väg från Helsingborg i söder till Haparanda i norr. En pulsåder för såväl nyttotrafik som persontrafik. En väg med en oerhörd mängd- Inlämnad
- 2022-02-16
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Ersättning till rättsliga biträden i brottmål
Skriftlig fråga 2021/22:849 av ClasGöran Carlsson (S)
Fråga 2021/22:849 Ersättning till rättsliga biträden i brottmål av ClasGöran Carlsson S till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Kostnaderna för ersättning till offentliga försvarare och målsägandebiträden i brottmål har ökat kraftigt de senaste åren. Det här ställer höga krav på en god kostnadshantering- Inlämnad
- 2022-01-19
- Besvarare
- Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
True crime
Skriftlig fråga 2019/20:502 av ClasGöran Carlsson (S)
Fråga 2019/20:502 True crime av ClasGöran Carlsson S till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Så kallade true crime-poddar har under de senaste åren blivit alltmer populära, och varje månad lyssnar hundratusentals svenskar på historier om mord och brott. Det finns emellertid vissa problem kring detta.- Inlämnad
- 2019-11-27
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Advokaters ersättningskrav
Skriftlig fråga 2018/19:744 av ClasGöran Carlsson (S)
Fråga 2018/19:744 Advokaters ersättningskrav av ClasGöran Carlsson S till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Enligt en artikelserie i Smålandsposten nyligen visar granskningar av advokaters ersättningskrav och kostnadsräkningar att de inte redovisats korrekt. Vissa granskningar har till och med visat- Inlämnad
- 2019-06-11
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Antalet tillgängliga personnummer
Skriftlig fråga 2018/19:260 av ClasGöran Carlsson (S)
Fråga 2018/19:260 Antalet tillgängliga personnummer av ClasGöran Carlsson S till Finansminister Magdalena Andersson S Via medier och personliga kontakter med drabbade har jag blivit uppmärksammad på det dilemma som uppstår när Skatteverket har slut på unika personnummer. Personnumren började ta slut för vissa datum omkring- Inlämnad
- 2019-02-18
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Åtgärder mot tjuvfiske
Skriftlig fråga 2017/18:120 av ClasGöran Carlsson (S)
Fråga 2017/18:120 Åtgärder mot tjuvfiske av ClasGöran Carlsson S till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Under sommaren har det gått att följa hur en stor tjuvfiskehärva nystats upp nere i Kronobergs län. Den illegala fångsten har uppgått till så mycket som 1,7 ton och består av stora mängder gös, kräftor och gädda som sålts- Inlämnad
- 2017-10-18
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Ideella föreningar och organisationer som arbetar med vittnesstöd
Skriftlig fråga 2013/14:674 av Clas-Göran Carlsson (S)
Fråga 2013/14:674 Ideella föreningar och organisationer som arbetar med vittnesstöd av Clas-Göran Carlsson S till Justitieminister Beatrice Ask M Alla människor har rätt att känna sig trygga i vardagen. Trygghet mot brott innebär att man inte ska behöva känna rädsla för att utsättas för övergrepp, att samhället reagerar- Inlämnad
- 2014-06-10
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Kostnader vid avstängning av E4 i samband med trafikkontroller
Skriftlig fråga 2013/14:192 av Carlsson, Clas-Göran (S)
den 12 december Fråga 2013/14:192 Kostnader vid avstängning av E4 i samband med trafikkontroller av Clas-Göran Carlsson S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Polismyndigheterna hade tidigare samverkansavtal med Vägverket. I samverkansavtalet som Polismyndigheten i Kronobergs län hade med Vägverket ingick- Inlämnad
- 2013-12-12
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Ökat samarbete mellan statliga myndigheter
Skriftlig fråga 2013/14:191 av Carlsson, Clas-Göran (S)
den 12 december Fråga 2013/14:191 Ökat samarbete mellan statliga myndigheter av Clas-Göran Carlsson S till justitieminister Beatrice Ask M Polismyndigheterna hade tidigare samverkansavtal med Vägverket. I samverkansavtalet som Polismyndigheten i Kronobergs län hade med Vägverket ingick bland annat att Vägverket- Inlämnad
- 2013-12-12
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Den småländska ostkakans vara eller icke vara
Skriftlig fråga 2013/14:138 av Carlsson, Clas-Göran (S)
den 21 november Fråga 2013/14:138 Den småländska ostkakans vara eller icke vara av Clas-Göran Carlsson S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C En av de viktigaste förutsättningarna för en levande landsbygd är möjligheten att driva små företag, företag med en direkt koppling till jord- eller skogsbruk. Runt- Inlämnad
- 2013-11-21
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)