Penilla Gunther (KD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns norra
- Titel
- Verksamhetschef/Företagsutvecklare.
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2018-09-24
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-20 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2016-01-20 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2016-01-20
EU-nämnden
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2016-02-10 – 2016-06-13
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-04-07
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot näringsutskottet 14-. Suppleant konstitutionsutskottet 10-14, näringsutskottet 10-14, arbetsmarknadsutskottet 10-14 och 16-, socialutskottet 14-, kulturutskottet 14-16 och EU-nämnden 16-. Ledamot talmannens grupp för jämställdhetsfrågor 11-14 och Nordiska rådets svenska delegation 14-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 10-14. Ersättare SHA-nämnden 11-. Talesperson för KD i näringsfrågor (energi, handel och export).
Föräldrar
Traversföraren Axel Lövgren och apoteksteknikern Margit Lövgren, f. Hedman.
Utbildning
Grundskola, Stora Valla-skolan i Degerfors, slutår 80. Gymnasieskola, reklam & dekoration, Karolinska skolan i Örebro, slutår 82. Kurser i turismvetenskap, Mitthögskolan, Östersund, Härnösand, Sundsvall 97-99. Kurs i statsvetenskap, Högskolan Väst, Uddevalla 00.
Anställningar
Dekoratör/säljare inom kläder/skor 82-88. Layoutare, Storfors Press 87-88. Ombudsman, Kristdemokraterna i Värmland, Karlstad 88-93. Utbildningsansvarig, Kristdemokraterna i Sverige, Stockholm 93-97. Konsult inom ledarskap, team- och organisationsutveckling 97-. Projektsamordnare för internationellt projekt inom mötesindustrin, Meeting Professionals International, MPI 97-00. Förtroendevald, Trollhättans stad med flera uppdragsgivare 98-. Verksamhetschef/företagsutvecklare, Coompanion Fyrbodal 07-10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Energikommissionen 15-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kristinehamn 91-93. Kommunfullmäktig, Trollhättan 98-16, gruppledare 98-06. Ledamot, kommunstyrelsen, Trollhättan 98-06. Ledamot, berednings- och ledningsutskottet, pensionärsrådet, näringslivsdelegationen, ledningsgruppen för Agenda 21, ledningsgruppen för planfrågor. Ledamot, arbetsmarknadsberedning 99-02 och arbetsförmedlingsnämnden 03-07. Ledamot, kulturnämnden, Kristinehamn 91-93. Ordförande, konstinköpsutskottet, Kristinehamn. Styrelseledamot, Trollhättans Tomt AB 06-10, Visit Trollhättan AB 02-07 och Trollhättans Stadshus AB 01-06. Ersättare, styrelsen för Trollhättan Energi och Miljö AB 98-01. Landstingsfullmäktig, Värmland 91-93. Ledamot, etikkommittén och besvärsnämnden. Ersättare, Värmlands Teater- och Musikstiftelse, Värmlands Turistråd och Invandrarrådet, Landstinget i Värmland 91-93. Ledamot, Samarbetskommittén Trollhättan-Vänersborg (Tvåstadskommittén) 98-06 och Kommunalförbundet Fyrstadskansliet 98-00. Ersättare, Regionkommittén för Fyrstad 98-06, styrelsen för Kommunförbundet Fyrbodal 98-06 och direktionen för Kommunalförbundet Fyrbodal 05-06. Ledamot, arbetsgruppen för Fallens Dagar 00-03, arbetsgruppen för Bättre villkor för ensamstående föräldrar 99-00, tvärpolitisk skolplanegrupp 99 och 03-04, valberedningen för West Sweden, föreningsstyrelsen och bolaget 00-11. Ledamot, Primärvårdsstyrelsen Fyrbodal, Västra Götalandsregionen 06-10. Ledamot, Arbetsgruppen för valkretsindelning, Västra Götalandsregionen 99-06. Ledamot, styrgrupp kring infrastruktur, inför bildandet av Västra Götalandsregionen 97-98. Styrelseledamot, Film i Väst AB 99-01. Ledamot, styrgrupp för Mentorprojektet Politikerroll i förändring, Kommunförbundet i Älvsborgs län 98-99. Ersättare, styrelsen för Kommuninvest Ek för. 03-07 och Svenska Kommunförbundets demokrati- och självstyrelseberedning 99-03. Ledamot, Svenska Kommunförbundets/Sveriges Kommuner och Landstings FoU-råd 03-07. Ledamot, revisionen Folkets Hus/Kulturhuset Trollhättan 15-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, valberedningen, Kristdemokraterna 91-94. Styrelseledamot (KD), Västra Götaland 00-05. Distriktsordförande, styrelsen för Västra Götaland Norra 00-05, 2:e vice ordförande 97-99, adjungerad riksdagsledamot 10-. Ordförande, styrelsen KD, Trollhättan 97-. Ersättare styrelsen, Huddinge 95-96 och Filipstad 83-84. Ledamot, styrelsen, Kristinehamn 89-93. Ledamot, förbundsstyrelsen KD och KD-K 90-94. Vice ordförande, distriktet Örebro-Värmland 89-93. Styrelseordförande, Kristinehamn 89-93, Degerfors Kristdemokratiska Kvinnoförbund KD-K 80-82. Ledamot, valberedningen, Västra Götaland 04-08. Ordförande, Ledarnas enskilda chefsförening. Ledamot, förbundsrådet 11, vice ordförande 09-10, ledamot, föreningsstyrelsen 08-09. Ledamot/ersättare, styrelsen för Trollhättans FN-förening 04-. Ordförande, Velanda Skola Föräldraförening, Trollhättan 04-09. Ledamot, Samarbetsrådet för Föräldraföreningar (SAR) i Trollhättan 98-01. Coming, present and past president Lions Club, Trollhättan 14-16. Ordförande, Intresseorganisationen för ASF, SKOOPI 13-. Ledamot, Kontrollkommittén Nordiska Investeringsbanken och Fonder 15-. Ledamot, styrelsen SRF-Sveriges regionala flygplatser.
Litteratur
Professional Meetings Management - A European handbook (tillsammans med andra) och Hur långt är ett snöre? Svenska Kommunförbundet - Framtidsprojektet (tillsammans med andra).
Bostadsort
Trollhättan
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av skr. 2017/18:259 En strategi för svensk rymdverksamhet
Motion 2017/18:4194 av Annika Eclund m.fl. (KD)
Motion till riksdagen 2017/18:4194 av Annika Eclund m.fl. KD med anledning av skr. 2017/18:259 En strategi för svensk rymdverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa Rymdstyrelsens uppdrag både strategiskt och finansiellt och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2018-05-30
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2018/19:UbU3
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av skr. 2017/18:172 Riksrevisionens rapport om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag
Motion 2017/18:4183 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)
Motion till riksdagen 2017/18:4183 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, L, KD med anledning av skr. 2017/18:172 Riksrevisionens rapport om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att påskynda genomförandet av uppdragsmålsprocessen så att så- Inlämnad
- 2018-05-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:NU24
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av skr. 2017/18:181 Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel
Motion 2017/18:4135 av Lars Hjälmered m.fl. (M, L, KD)
Motion till riksdagen 2017/18:4135 av Lars Hjälmered m.fl. M, L, KD med anledning av skr. 2017/18:181 Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör låta analysera det samlade stödet till solel utifrån ett- Inlämnad
- 2018-04-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:NU18
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2017/18:212 Förbud mot utvinning av uran
Motion 2017/18:4110 av Lars Hjälmered m.fl. (M, L, KD)
Motion till riksdagen 2017/18:4110 av Lars Hjälmered m.fl. M, L, KD med anledning av prop. 2017/18:212 Förbud mot utvinning av uran Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett nytt lagförslag som värnar möjligheten- Inlämnad
- 2018-04-11
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:NU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av skr. 2017/18:202 En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri
Motion 2017/18:4109 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)
Motion till riksdagen 2017/18:4109 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, L, KD med anledning av skr. 2017/18:202 En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förse svensk industri med grundläggande och nödvändiga förutsättningar- Inlämnad
- 2018-04-11
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:NU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
med anledning av prop. 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder - för ett Sverige som håller ihop
Motion 2017/18:4106 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)
Motion till riksdagen 2017/18:4106 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, L, KD med anledning av prop. 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder för ett Sverige som håller ihop Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna och utveckla valfrihet och mångfald- Inlämnad
- 2018-04-11
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2017/18:NU19
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): 9 avslag, 2 bifall,
med anledning av prop. 2017/18:168 Stärkt försäkringsskydd för studerande och företagare
Motion 2017/18:4025 av Aron Modig m.fl. (KD)
Motion till riksdagen 2017/18:4025 av Aron Modig m.fl. KD med anledning av prop. 2017/18:168 Stärkt försäkringsskydd för studerande och företagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om beräkning av sjukpenninggrundande inkomst för personer som är med och startar en verksamhet- Inlämnad
- 2018-03-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SfU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2017/18:121 Modernare adoptionsregler
Motion 2017/18:4006 av Caroline Szyber m.fl. (KD)
Motion till riksdagen 2017/18:4006 av Caroline Szyber m.fl. KD med anledning av prop. 2017/18:121 Modernare adoptionsregler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om att sambor ska kunna adoptera. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sambor hos vilka barnet har varit eller är- Inlämnad
- 2018-03-21
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU14
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
med anledning av prop. 2017/18:119 Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn
Motion 2017/18:3996 av Aron Modig m.fl. (KD)
Motion till riksdagen 2017/18:3996 av Aron Modig m.fl. KD med anledning av prop. 2017/18:119 Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska följa upp eventuella följdverkningar av lagändringarna och vid- Inlämnad
- 2018-03-14
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SfU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2017/18:80 Ny lag om bostadsanpassningsbidrag
Motion 2017/18:3981 av Caroline Szyber m.fl. (KD)
Motion till riksdagen 2017/18:3981 av Caroline Szyber m.fl. KD med anledning av prop. 2017/18:80 Ny lag om bostadsanpassningsbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bostadsanpassningsbidrag även ska kunna lämnas för åtgärder som förbättrar brandsäkerheten i bostaden- Inlämnad
- 2018-02-14
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Motion 2017/18:3626 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)
Motion till riksdagen 2017/18:3626 av Désirée Pethrus m.fl. KD Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Läget på svensk arbetsmarknad Regeringens jobbfientliga politik Fler vägar till jobb Riktade jobbskatteavdrag Värna och utveckla tjänstesektorn- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 34
- Utskottsberedning
- 2017/18:AU10 2017/18:AU2 2017/18:AU4 2017/18:AU8 2017/18:AU9 2017/18:FiU1 2017/18:NU12 2017/18:SfU3 2017/18:SkU8 2017/18:UbU1
- Riksdagsbeslut
- (34 yrkanden): 34 avslag
Utgiftsområde 21 Energi
Motion 2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD)
Motion till riksdagen 2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. KD Utgiftsområde 21 Energi Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Tabeller 1 Kristdemokraternas syn på energipolitiken 2 Klimatmålen grunden för Sveriges energipolitik 3 Den nuvarande energiförsörjningen 4 En mångfald av- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 24
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU31 2017/18:FiU1 2017/18:FöU7 2017/18:KrU7 2017/18:MJU15 2017/18:MJU22 2017/18:NU22 2017/18:NU3 2017/18:NU9 2017/18:SkU11 2017/18:TU13 2017/18:UU11
- Riksdagsbeslut
- (24 yrkanden): 23 avslag, 1 bifall,
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Motion 2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD)
Motion till riksdagen 2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. KD Utgiftsområde 24 Näringsliv Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Nuläget för näringslivet Kristdemokraternas syn på näringsfrågor Kristdemokratisk politik för både små och stora företag Innovationssystemet Besök och- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 34
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU7 2017/18:FiU34 2017/18:NU1 2017/18:NU11 2017/18:NU12 2017/18:NU4 2017/18:SfU1 2017/18:SkU11 2017/18:SkU8 2017/18:SoU14 2017/18:SoU8 2017/18:SoU9 2017/18:UbU1 2017/18:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (34 yrkanden): 33 avslag, 1 bifall,
Jämställdhet
Motion 2017/18:3625 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)
Motion till riksdagen 2017/18:3625 av Désirée Pethrus m.fl. KD Jämställdhet Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Att förena familjeliv och arbetsliv Uppvärdera papparollen Stärkt pensionsrätt för barnår Automatisk delad premiepension för föräldrar Makt och inflytande Frihet för alla i Sverige- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 28
- Utskottsberedning
- 2017/18:AU1 2017/18:AU10 2017/18:CU10 2017/18:FiU1 2017/18:FiU26 2017/18:JuU1 2017/18:JuU14 2017/18:JuU29 2017/18:KU37 2017/18:SfU1 2017/18:SfU12 2017/18:SfU15 2017/18:SfU3 2017/18:SoU20 2017/18:SoU9 2017/18:UbU18 2017/18:UbU19
- Riksdagsbeslut
- (28 yrkanden): 28 avslag
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Motion 2017/18:3741 av Penilla Gunther m.fl. (KD)
Motion till riksdagen 2017/18:3741 av Penilla Gunther m.fl. KD Utgiftsområde 19 Regional tillväxt Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Kristdemokraternas syn på regional tillväxt Förändra situationen för boende i mindre orter och på landsbygden Utveckling av det lokala- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 21
- Utskottsberedning
- 2017/18:AU4 2017/18:CU16 2017/18:FiU22 2017/18:KrU3 2017/18:NU11 2017/18:NU12 2017/18:NU19 2017/18:NU2 2017/18:TU10 2017/18:TU13 2017/18:TU4 2017/18:TU6 2017/18:TU9 2017/18:UbU15 2017/18:UbU17 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (21 yrkanden): 21 avslag
Ersättare i val
Motion 2017/18:3615 av Penilla Gunther och Larry Söder (båda KD)
Motion till riksdagen 2017/18:3615 av Penilla Gunther och Larry Söder båda KD Ersättare i val Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att harmonisera skrivningarna i kommunallagen och vallagen när det gäller hur ersättare ska utses vid fullmäktige och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:KU33
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
Motion 2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD)
Motion till riksdagen 2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. KD Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Kristdemokraternas bostadspolitik Ett samhälle som håller ihop Egenmakt över boendet En funktionell- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 64
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU1 2017/18:CU16 2017/18:CU17 2017/18:CU18 2017/18:CU31 2017/18:CU8 2017/18:CU9 2017/18:FiU1 2017/18:FiU22 2017/18:FöU8 2017/18:JuU13 2017/18:KrU7 2017/18:MJU9 2017/18:NU22 2017/18:SfU3 2017/18:SkU12 2017/18:SoU1 2017/18:SoU15 2017/18:TU6 2017/18:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (64 yrkanden): 64 avslag
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
Motion 2017/18:3650 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)
Motion till riksdagen 2017/18:3650 av Désirée Pethrus m.fl. KD Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Nyanlända invandrares etablering Ankomsten till Sverige Asylprogram Eget boende EBO Hälsoundersökningar Arbete och sysselsättning- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 27
- Utskottsberedning
- 2017/18:AU1 2017/18:AU10 2017/18:AU7 2017/18:CU16 2017/18:JuU1 2017/18:KU1 2017/18:SfU15 2017/18:SfU4 2017/18:SoU13 2017/18:SoU15 2017/18:SoU9 2017/18:UbU1
- Riksdagsbeslut
- (27 yrkanden): 26 avslag, 1 bifall,
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Motion 2017/18:3871 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)
Motion till riksdagen 2017/18:3871 av Jakob Forssmed m.fl. KD Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsförslag 2018 för utgiftsområde 25 Allmänna bidrag- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Motion 2017/18:3842 av Aron Modig m.fl. (KD)
Motion till riksdagen 2017/18:3842 av Aron Modig m.fl. KD Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett samhälle där alla kan åldras i trygghet och värdighet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2017/18:FiU1 2017/18:SfU12 2017/18:SfU2 2017/18:SfU3
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 10 avslag