Eskil Erlandsson (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Kronobergs län
- Titel
- Lantmästare.
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2019-03-12
- Ledig
- 2006-10-06 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2006-10-05
Försvarsutskottet
- Ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Skatteutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Näringsutskottet
- Suppleant
- 1998-12-18 – 2002-09-30
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2019-03-12
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Ordförande
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Vice ordförande
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Vice ordförande
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Vice ordförande
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Ordförande
- 2004-02-05 – 2004-02-18
- Vice ordförande
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Ordförande
- 2002-12-03 – 2002-12-18
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
EU-nämnden
- Förste vice ordförande
- 2019-03-01 – 2019-03-12
- Vice ordförande
- 2018-10-03 – 2019-03-01
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-03
- Vice ordförande
- 2014-10-08 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-10-08
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-10
Riksdagens förvaltningskontor
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2000-06-30
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 1996-03-15 – 1998-10-05
Jordbruksdepartementet
- Landsbygdsminister
- 2010-10-06 – 2010-12-31
- Jordbruksminister
- 2006-10-06 – 2010-10-05
Landsbygdsdepartementet
- Landsbygdsminister
- 2011-01-01 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94-19. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 98-02. Ordförande försvarsutskottet 02-06 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 04 och 06. Vice ordförande sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 03, 04 och 05. Vice ordförande EU-nämnden 14-19 och 1:e vice ordförande 19. Suppleant skatteutskottet 94-02, bostadsutskottet 94-98, näringsutskottet 98-02, miljö- och jordbruksutskottet 02-06 och 14-18, EU-nämnden 02-06 och konstitutionsutskottet 18-19. Suppleant OSSE-delegationen 96-98. Ledamot riksdagens förvaltningsstyrelse 98-00 och riksdagsgruppens förtroenderåd 02-06. Statsråd och chef (jordbruksminister), Jordbruksdepartementet 061006-101231. Statsråd och chef (landsbygdsminister), Landsbygdsdepartementet 110101-141003.
Föräldrar
Kamreraren Arne Erlandsson och lantbrukaren Inga Erlandsson, f. Johansson.
Utbildning
Gymnasieskola, Sunnerboskolan, slutår 76. Jordbruksutbildning, Stora Segerstad 78-79. Lantmästarexamen 81. Högskolestudier, Växjö 89 och 92.
Anställningar
Lant- och skogsarbetare t.o.m. 77. Ombudsman 79 och 82. Kommunalråd, Ljungby 83-94.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Länsstyrelsen i Kronobergs län 95-06, Statens naturvårdsverk 95-98, Statens jordbruksverk 96-98 och Statens energimyndighet 99-06. Ledamot, Gentekniknämnden 00-04. Ledamot, Skatteflyktskommittén 95-97, Förmånsrättskommittén 97-99, Kommittén om översyn av polisväsendets ledningsorganisation 97-98, Utredningen om den framtida regionalpolitiken 99-00 och Folkrättsdelegationen 02-06. Ledamot, referensgruppen, plan- och byggutredningen 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ljungby 77-98. Ledamot, kommunstyrelsen 79-94, ordförande 83-94. Ledamot, arbetsutskottet 80-94, ordförande 83-94. Ledamot, skolstyrelsen 77-79, valberedningen 79-82, plannämnden 86-96, ordförande 86-94, vice ordförande 95-96 och polisstyrelsen 88-95, ordförande 89-95. Styrelseledamot, Ljungby Fjärrvärmeverk AB 79-86, ordförande 83-86, Ljungby Bostäder AB 80-95, ordförande 80-82, Ljungby Industrilokaler AB, ordförande 83-95, Ljungby Energi AB, ordförande 87-95, vice ordförande 94-95 och Ljungby Elnät AB, vice ordförande 95-99. Ombud, Svenska Kommunförbundets länsavdelning, Kronobergs län 80-94. Borgerlig vigselförrättare 85-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, CUF i Kronobergs län 74-82, ordförande 80-81. Styrelseledamot, Centerpartiet i Torpa 79-, ordförande 85-. Styrelseledamot, Centerpartiet i Kronobergs län, vice ordförande 92-07. Ledamot, Centerpartiets partistyrelse 99-15 och verkställande utskott 00-15. Styrelseledamot, Hallands Föreningsbank 85-92, Föreningsbankerna, Västra regionen 92-95 och Föreningsbanken/Föreningssparbanken Ljungby, ordförande 95-98, vice ordförande 98-02. Ordförande, Svenska Hästavelsförbundet 01-07. Styrelseledamot, Nationella stiftelsen för hästhållningens främjande 01-06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition
Motion 2014/15:3091 av Annie Lööf m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2014/15:3091 av Annie Lööf m.fl. C med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1.Inledning: Ett bra Sverige som kan bli ännu bättre 2.Utsikter för svensk ekonomi 2.1 Global återhämtning i sikte- Inlämnad
- 2015-05-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Mer förnybart - bättre miljö
Motion 2014/15:2461 av Annie Lööf m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2014/15:2461 av Annie Lööf m.fl. C Mer förnybart bättre miljö Sammanfattning Centerpartiet har i alliansregeringen åstadkommit historiska resultat för det förnybara och för miljön. Vi är stolta över att klimatutsläppen har sjunkit och att den förnybara energin har vuxit under Alliansregeringen.- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- 2014/15:MJU1 2014/15:MJU13 2014/15:NU12 2014/15:NU3 2014/15:NU9 2014/15:SkU16 2014/15:SkU18
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): 11 avslag, 3 bifall,
Giftfri vardag
Motion 2014/15:2460 av Annie Lööf m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2014/15:2460 av Annie Lööf m.fl. C Giftfri vardag Sammanfattning För att tillverka ett kilo textil används i genomsnitt fyra kilo kemikalier. På 50 års tid har kemikalieproduktionen ökat från 10 miljoner ton årligen till över 400 miljoner ton per år, utan att kontrollsystemen har hunnit med i samma- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2014/15:MJU12 2014/15:MJU4 2014/15:MJU7 2014/15:MJU8 2014/15:SkU18
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,
Handelsgödselskatt
Motion 2014/15:2322 av Eskil Erlandsson m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2014/15:2322 av Eskil Erlandsson m.fl. C Handelsgödselskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att riksdagen bör avvisa aviseringen om införandet av en handelsgödselskatt. Motivering Regeringen aviserar i budgetpropositionens- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SkU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Utveckla hela landet
Motion 2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. C Utveckla hela landet Sammanfattning Centerpartiet vill skapa världens modernaste landsbygd och världens grönaste städer. Hela landet ska kunna utvecklas. Det handlar om möjligheterna till jobb, god välfärd och grön tillväxt var i landet man än bor. Centerpartiet- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 19
- Utskottsberedning
- 2014/15:CU10 2014/15:KrU7 2014/15:MJU11,2014/15:MJU2 2014/15:MJU12 2014/15:MJU13 2014/15:MJU2 2014/15:MJU5 2014/15:NU7 2014/15:SkU18 2014/15:TU5 2014/15:TU6 2014/15:TU9 2015/16:CU14 2015/16:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (19 yrkanden): 18 avslag, 1 bifall,
Sund och säker mat
Motion 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. C Sund och säker mat Sammanfattning Den svenska maten är något vi ska vara stolta över. Sverige är bland de länder som har högst djurskydd i världen och som har lägst antibiotikaförbrukning inom djurhållningen. Svenskar ställer höga krav på mat som är sund och säker.- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU27 2014/15:MJU10 2014/15:MJU2 2014/15:MJU3 2014/15:MJU5 2014/15:MJU5,2014/15:MJU6 2014/15:SoU6
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,
Öppna dörren till arbetsmarknaden
Motion 2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. C Öppna dörren till arbetsmarknaden Sammanfattning Idag har över 340 000 fler människor ett jobb att gå till än när alliansregeringen tillträdde 2006. Utanförskapet har minskat med 200 000 människor. Detta har uppnåtts samtidigt som vi gått igenom en stor internationell- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU3 2014/15:AU4 2014/15:AU5 2014/15:AU9 2014/15:SkU16 2014/15:UbU10 2014/15:UbU11 2014/15:UbU12 2015/16:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): 14 avslag
Underlätta för jobbskaparna
Motion 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. C Underlätta för jobbskaparna Sammanfattning Små och medelstora företag är motorn för hållbar tillväxt runt om i hela Sverige. Fyra av fem nya jobb skapas i de små och medelstora företagen. När nya jobb skapas, läggs grunden för ett minskat utanförskap och mer skatteintäkter- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2014/15:CU8 2014/15:FiU1 2014/15:FiU27 2014/15:NU10 2014/15:SfU1 2014/15:SkU17
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 6 avslag, 2 bifall,
En hållbar jaktpolitik
Motion 2014/15:2543 av Eskil Erlandsson (C)
Motion till riksdagen 2014/15:2543 av Eskil Erlandsson C En hållbar jaktpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en hållbar jaktpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att licensjakt på varg- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2014/15:JuU15 2014/15:MJU12 2014/15:MJU2 2014/15:MJU9
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 4 avslag, 2 bifall,
Generationsskifte i kustnära fiske
Motion 2014/15:1800 av Lena Ek och Eskil Erlandsson (C)
Motion till riksdagen 2014/15:1800 av Lena Ek och Eskil Erlandsson C Generationsskifte i kustnära fiske Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändrade regler vad gäller ålfisketillstånd i skärgårdsnära småskaligt fiske för att möjliggöra generationsskifte.- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:MJU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
ROT-avdrag för jordbruksarrendatorers reparationer, om- och tillbyggnader
Motion 2014/15:1798 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (C)
Motion till riksdagen 2014/15:1798 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson C ROT-avdrag för jordbruksarrendatorers reparationer, om- och tillbyggnader Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av reglerna för ROT-avdrag. Motivering- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SkU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åtgärder för att stoppa kopparstölder
Motion 2014/15:1796 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (C)
Motion till riksdagen 2014/15:1796 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson C Åtgärder för att stoppa kopparstölder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att stoppa stölder av koppar och andra värdefulla metaller. Motivering Stölderna- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Straff för förberedelser av och deltagande i terroraktiviteter
Motion 2014/15:1795 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (C)
Motion till riksdagen 2014/15:1795 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson C Straff för förberedelser av och deltagande i terroraktiviteter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en straffpåföljd för dem som- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:JuU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Upphandling av livsmedel i statligt finansierade verksamheter
Motion 2014/15:1794 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (C)
Motion till riksdagen 2014/15:1794 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson C Upphandling av livsmedel i statligt finansierade verksamheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten och statliga myndigheter vid upphandling av livsmedel- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU27
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ekonomiskt stöd till hundägare som köper skyddsväst
Motion 2014/15:1793 av Daniel Bäckström och Eskil Erlandsson (C)
Motion till riksdagen 2014/15:1793 av Daniel Bäckström och Eskil Erlandsson C Ekonomiskt stöd till hundägare som köper skyddsväst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ekonomiskt stöd till hundägare som köper skyddsväst till sin jakthund i områden- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:MJU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tillsätt en nationell byskolekommitté och mindre tid på skolbussen
Motion 2014/15:1781 av Eskil Erlandsson och Daniel Bäckström (C)
Motion till riksdagen 2014/15:1781 av Eskil Erlandsson och Daniel Bäckström C Tillsätt en nationell byskolekommitté och mindre tid på skolbussen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en nationell byskolekommitté för att öka samverkan- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Decentraliserat strandskydd
Motion 2014/15:1780 av Emil Källström och Eskil Erlandsson (C)
Motion till riksdagen 2014/15:1780 av Emil Källström och Eskil Erlandsson C Decentraliserat strandskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en kommunalisering av bestämmanderätten över strandskyddet. Motivering Många människor vill bo och verka- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:MJU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ett nationellt skogsprogram i Sverige och mål om fler byggnader i trä
Motion 2014/15:1354 av Eskil Erlandsson och Kristina Yngwe (C)
Motion till riksdagen 2014/15:1354 av Eskil Erlandsson och Kristina Yngwe C Ett nationellt skogsprogram i Sverige och mål om fler byggnader i trä Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett nationellt skogsprogram och mål om fler byggnader i trä.- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åtgärder för att rädda ålen
Motion 2014/15:817 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (C)
Motion till riksdagen 2014/15:817 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson C Åtgärder för att rädda ålen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att rädda och öka ålbeståndet i svenska vatten. Motivering Ålens fortlevnad och en ökad- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:MJU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tillståndskrav för övervakning
Motion 2014/15:560 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (C)
Motion till riksdagen 2014/15:560 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson C Tillståndskrav för övervakning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en lagändring när det gäller krav på tillstånd vid användning av övervakningskameror i syfte- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:JuU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag