Pyry Niemi (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Uppsala län
- Titel
- Organisationsombudsman/Egen företagare.
- Född år
- 1965
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2020-10-23
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2020-11-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
EU-nämnden
- Ordförande
- 2020-11-23 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2020-10-30 – 2020-11-22
- Ledamot
- 2015-10-21 – 2020-10-29
- Suppleant
- 2015-03-26 – 2015-10-21
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-10-07
Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen
- Ordförande
- 2018-12-04 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2018-12-04
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2021-09-13
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2020-02-11 – 2022-09-26
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Personlig suppleant
- 2020-11-01 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10-14, EU-nämnden 10-14 och 15- och utrikesutskottet 14-. Suppleant försvarsutskottet 10-14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18 och 19, miljö- och jordbruksutskottet 14-18, EU-nämnden 15 och kulturutskottet 19-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 14-. Ordförande riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen 18-.
Föräldrar
Svetsaren Teuvo Niemi och civilingenjören Raili Lauri Niemi.
Utbildning
Samhällsvetenskaplig linje, Hammargymnasiet, Sandviken 81-82. Fil. kand. samhällsplanerarlinjen och fil. mag. kulturgeograf, Stockholms universitet 86-90 och 02-04.
Anställningar
Lärare, Solna och Sundbyberg 89-95. Säljare/försäljningschef, Lugna Favoriter och Radio Bandit 86-99. Vd/bolagschef, Hogia Business solutions 99-00. Direktör, Pro Active International 00-01. Affärsområdeschef, Observer 01-02. Konsult 02-03. Försäljningsansvarig/telesales, Thomson Fakta 03-04. Konsult m.m., Trenide AB 04-08. Vik. landstingsråd, Uppsala läns landsting 07-08. Vik. pol. sekr. Uppsala läns landsting 08-09. Organisationsombudsman, PRO 09-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Nämndeman, Solna tingsrätt 91-94. Ledamot, Gentekniknämnden 11-, ersättare 10-11.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Solna kommun 94-98, suppleant 91-94. Kommunfullmäktig, Håbo kommun 02-. Ledamot, kommunstyrelsen, Solna kommun 94-98. Ledamot, kommunstyrelsen, Håbo kommun 02-10. Suppleant, kulturnämnden, Solna kommun 89-91. Ledamot, byggnadsnämnden, Solna kommun 91-94. Vice ordförande, miljönämnden och miljödelegationen, Solna kommun 94-96. Ordförande, tekniska nämnden, Solna kommun 96-98. Ordförande, tillståndsnämnden, Håbo kommun 99-06, demokratiberedningen 04-06 och bildningsutskottet 05-06. Ledamot, landstingsfullmäktige, Uppsala län 02-12. Ledamot, hälso- och sjukvårdsstyrelsen Uppsala läns landsting 03-06, landstingsstyrelsen 06-13 och ägarberedningen 07-10. Ledamot, näringslivskommittén, Håbo kommun 04-06. Ordförande, länsdelsberedningen, Enköpings och Håbo kommun 03-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Socialdemokraterna Bergshamra 91-94. Ersättare, ledamot Solna AK-styrelse 92-98. Ordförande, Socialdemokraterna Råsunda 94-98. Ersättare, ledamot Håbo AK-styrelse 99-04 och ordförande 04-13. Ersättare, Socialdemokraternas partidistriktsstyrelse Uppsala län 03-04, ledamot 06-11 och vice ordförande/ledamot 11-.
Bostadsort
Bålsta
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Verksamheten i Europeiska unionen under 2016
Betänkande 2016/17:UU10
Utrikesutskottet har granskat regeringens skrivelse om verksamheten i EU under 2016. Utrikesutskottet konstaterar att utvecklingen inom EU och i omvärlden har utsatt EU-arbetet för prövningar och kommer att fortsätta utsätta EU för prövningar. Men ett starkt sammanhållet Europa ligger fortfarande i Sveriges intresse.
EU har under sina 60 år bland annat utvecklats till att bli världens största gemensamma inre marknad, den största handelsmakten och den största givaren av utvecklingsbistånd. EU har bidragit till fred genom sitt deltagande i bland annat förhandlingarna kring Irans kärnvapenavtal, fredsförhandlingarna i Colombia, Mali och västra Balkan.
Utskottet stöder regeringens ståndpunkt att överläggningarna kring Storbritanniens utträde måste ske på ett vis som respekterar de grundläggande principerna för EU-samarbetet. Utskottet understryker vikten av att regeringen i de kommande utträdesförhandlingarna dels slår vakt om en fortsatt handlingskraftig och enad union, dels om en fortsatt nära relation med Storbritannien. Utskottet behandlar i betänkandet även Nord Stream 2 och understryker vikten av att såväl EU som regeringen beaktar de säkerhetspolitiska dimensionerna av Nord Stream 2 i sitt agerande.
Riksdagen beslutade att lägga skrivelsen till handlingarna, det vill säga avsluta ärendet.
- Behandlade dokument
- 23
- Förslagspunkter
- 17
- Reservationer
- 31
- Anföranden och repliker
- 22, 113 minuter
- Justering
- 2017-06-01
- Bordläggning
- 2017-06-09
- Debatt
- 2017-06-12
- Beslut
- 2017-06-14
Ökat bostadsbyggande med fyrspår Stockholm-Uppsala
Skriftlig fråga 2016/17:1570 av Pyry Niemi (S)
Fråga 2016/17:1570 Ökat bostadsbyggande med fyrspår StockholmUppsala av Pyry Niemi S till Statsrådet Peter Eriksson MP Det behövs fler bostäder i Sverige. Bostadsbristen dämpar tillväxten och minskar människors frihet. Efter åtta borgerliga år utan imponerande byggtakt har både Stockholm och Uppsala sedan valet och maktövertagandet- Inlämnad
- 2017-06-08
- Besvarare
- Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Finansminister Magdalena Andersson S Utrikesminister Margot Wallström S Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Miljöminister Karolina Skog MP Finansminister Magdalena Andersson S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.- Datum
- 2017-06-01
Norden
Betänkande 2016/17:UU3
Utrikesutskottet har behandlat regeringens skrivelse om det nordiska samarbetet 2016 samt Sveriges delegation i Nordiska rådets redogörelse för arbetet under 2016. Utrikesutskottet konstaterar att det nordiska samarbetet vilar på en djup folklig förankring och flera samarbetsområden. Med tanke på de ökade nationalistiska och protektionistiska strömningarna är det allt mer viktigt att värna om ett starkt, öppet och värdegrundsbaserat nordiskt samarbete. 2018 tar Sverige över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet och då blir det nordiska samarbetet än mer aktuellt. Riksdagen lade redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 18
- Förslagspunkter
- 6
- Reservationer
- 10
- Anföranden och repliker
- 19, 94 minuter
- Justering
- 2017-05-18
- Bordläggning
- 2017-05-31
- Debatt
- 2017-06-01
- Beslut
- 2017-06-01
Kommissionens arbetsprogram 2017
Utlåtande 2016/17:UU4
Riksdagens utrikesutskott har granskat EU-kommissionens arbetsprogram för 2017, som innehåller de politiska prioriteringarna för 2017. Alla riksdagens utskott har fått tillfälle att yttra sig över kommissionens arbetsprogram. Utrikesutskottet fokuserar sin granskning på följande prioriteringsområden: EU som global aktör, migrationspolitik samt handelspolitik.
När det gäller EU som en starkare global aktör anser utskottet att det är viktigt att EU står enat och agerar gemensamt för en global regelstyrd säkerhetsordning, för att motverka de krafter i världen som vänder sig bort från öppenhet och samarbete.
Enligt utskottet är ett förstärkt och konstruktivt samarbete inom EU och globalt grundstenar i en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Det inkluderar också att motverka grundorsaker till ofrivillig migration. Utskottet understryker också vikten av att finna en rättvis och fungerande lösning i fråga om det gemensamma asylsystemet.
Gällande handel anser utskottet att Sverige ska vara en tydlig kraft, inom EU och Världshandelsorganisationen, för en öppen och fri handel och för att motverka protektionistiska krafter. Utskottet är kritiskt till kommissionens uttalade avsikt att stärka handelspolitiska skyddsåtgärder.
Riksdagen lade programmet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 37, 113 minuter
- Justering
- 2017-03-02
- Bordläggning
- 2017-03-14
- Debatt
- 2017-03-15
- Beslut
- 2017-03-15
Utrikespolitisk debatt
Den utrikespolitiska debatten börjar efter valet av riksrevisorer som sker klockan 9. Utrikesminister Margot Wallström S inleder debattens första del med att presentera regeringens utrikesdeklaration. I den första delen deltar en företrädare för varje parti. I debattens andra del får de ledamöter som önskar få ordet tala. Den första delen av debatten tolkas till engelska och teckenspråk.- Datum
- 2017-02-15
En integrerad EU-politik för Arktis
Utlåtande 2016/17:UU6
Utrikesutskottet har behandlat ett meddelande från EU-kommissionen och EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetspolitik om en integrerad EU-politik för Arktis.
I meddelandet anges tre centrala strategiska målsättningar och politikområden:
- Klimatförändring och skydd av miljön i Arktis.
- Hållbar utveckling i och kring Arktis.
- Internationellt samarbete om frågor som rör Arktis.
Utrikesutskottet stöder EU:s fortsatta ansträngningar att utveckla en välavvägd och sammanhållen politik för Arktis. Skälen till att Arktis måste skyddas är flera. Det handlar bland annat om att bromsa den globala uppvärmningen, förhindra skadliga utsläpp, skydda utrotningshotade arter och värna urfolks traditionella livsstil.
Riksdagen lade meddelandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 2, 8 minuter
- Justering
- 2016-10-27
- Bordläggning
- 2016-11-08
- Debatt
- 2016-11-09
- Beslut
- 2016-11-09
Långsiktighet i bekämpningen av stickmyggor
Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. S Långsiktighet i bekämpningen av stickmyggor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en långsiktig strategi för myggbekämpning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nedre Dalälven- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:MJU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vikten av förskoleverksamhet
Motion 2016/17:2672 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S)
Motion till riksdagen 2016/17:2672 av Sanne Lennström och Pyry Niemi båda S Vikten av förskoleverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över åtgärder för att fler barn ska få ta del av förskolans verksamhet, och detta tillkännager riksdagen för- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Närproducerade och svenska ekologiska livsmedel i offentlig upphandling
Motion 2016/17:2756 av Pyry Niemi och Agneta Gille (båda S)
Motion till riksdagen 2016/17:2756 av Pyry Niemi och Agneta Gille båda S Närproducerade och svenska ekologiska livsmedel i offentlig upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om närproducerade och svenska ekologiska livsmedel i offentliga upphandlingar och tillkännager- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:FiU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hantering av mobiler i skolan
Motion 2016/17:2707 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S)
Motion till riksdagen 2016/17:2707 av Sanne Lennström och Pyry Niemi båda S Hantering av mobiler i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydliggöra lärarnas och rektorernas möjlighet att hantera mobiltelefoner i sina klassrum och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:UbU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Minoritetsspråk i äldreomsorgen
Motion 2016/17:2146 av Pyry Niemi och Raimo Pärssinen (båda S)
Motion till riksdagen 2016/17:2146 av Pyry Niemi och Raimo Pärssinen båda S Minoritetsspråk i äldreomsorgen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i samband med pågående uppföljning av den nuvarande förvaltningsområdesmodellen bör följa upp och granska behoven- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:KU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Reflexväst som säkerhetsutrustning i alla bilar
Motion 2016/17:1702 av Agneta Gille och Pyry Niemi (båda S)
Motion till riksdagen 2016/17:1702 av Agneta Gille och Pyry Niemi båda S Reflexväst som säkerhetsutrustning i alla bilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen om reflexvästar i syfte att se om dessa ska ingå som obligatorisk säkerhetsutrustning- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:TU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Idrottsbibliotek
Motion 2016/17:1601 av Pyry Niemi och Sanne Lennström (båda S)
Motion till riksdagen 2016/17:1601 av Pyry Niemi och Sanne Lennström båda S Idrottsbibliotek Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i samverkan med SKL ta fram nationella riktlinjer för införandet av idrottsbibliotek i landets samtliga kommuner och tillkännager detta- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:KrU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Mål om samhällsnytta för SJ
Motion 2016/17:1596 av Agneta Gille och Pyry Niemi (båda S)
Motion till riksdagen 2016/17:1596 av Agneta Gille och Pyry Niemi båda S Mål om samhällsnytta för SJ Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge SJ ett mål om samhällsnytta och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tågtrafiken är en viktig- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:TU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lärande för hållbar utveckling
Motion 2016/17:1049 av Pyry Niemi och Sanne Lennström (båda S)
Motion till riksdagen 2016/17:1049 av Pyry Niemi och Sanne Lennström båda S Lärande för hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska beakta möjligheten att sträva efter att Sverige ska bli ett föregångsland i ESD och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:UU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ta med Idrott i PBL
Motion 2016/17:953 av Pyry Niemi och Agneta Gille (båda S)
Motion till riksdagen 2016/17:953 av Pyry Niemi och Agneta Gille båda S Ta med Idrott i PBL Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ändra i PBL och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idrottsrörelsen är en naturlig del av samhällsplaneringen.- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:CU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Treterminssystem på högskolor och universitet
Motion 2016/17:938 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S)
Motion till riksdagen 2016/17:938 av Sanne Lennström och Pyry Niemi båda S Treterminssystem på högskolor och universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett frivilligt treterminssystem på högskolor och universitet och tillkännager- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vårdskador
Motion 2016/17:927 av Hillevi Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:927 av Hillevi Larsson m.fl. S Vårdskador Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vårdskadades möjlighet till en oberoende granskning av medicinska intyg i vissa fall och tillkännager detta för regeringen. Motivering Om man skadas inom vården- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Motionen utgår
Motion 2016/17:984
Motion till riksdagen 2016/17:984 Motionen utgår.- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1