Mikael Oscarsson (KD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Uppsala län, plats 116
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Utrikesutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2026-09-21
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-04-29 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2004-04-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2004-04-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2016-01-20
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-10-26 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-20 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2022-11-09
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Deputerad
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Deputerad
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Deputerad
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Deputerad
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Deputerad
- 2010-11-23 – 2010-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2016-02-10 – 2016-06-13
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2012-05-09 – 2018-10-10
- Suppleant
- 2010-10-13 – 2012-05-08
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-11-29 –
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Valberedningen
- Suppleant
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-11-01 – 2014-11-01
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-10-26 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98–. Ledamot näringsutskottet 06–10, försvarsutskottet 10– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 och 22. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 98–04, näringsutskottet 98–02, 04–06 och 10–18, trafikutskottet 02–04, finansutskottet 06–10 och 14–16, utrikesutskottet 10–14 och 16–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 13, 14, 18, 19, 20 och 21, EU-nämnden 16–18, konstitutionsutskottet 18– och justitieutskottet 22. Ledamot ledamotsrådet 12–18 och krigsdelegationen 18–. Suppleant riksdagens valberedning 10–14, ledamotsrådet 10–12, Europarådets svenska delegation 10–14 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–.
Bostadsort
Almunge
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
utjämningsmandat i kommunfullmäktige
Skriftlig fråga 2001/02:1635 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 17 september Fråga 2001/02:1635 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Britta Lejon om utjämningsmandat i kommunfullmäktige De flesta av Sveriges större kommuner fördelar mandat efter valresultat i olika valkretsar som man valt att indela kommunen i. Då kommunerna inte tillåts använda sig utav utjämningsmandat- Inlämnad
- 2002-09-17
- Besvarare
- statsrådet Britta Lejon (S)
med anledning av skr. 2001/02:120 2002 års redogörelse för företag med statligt ägande
Motion 2001/02:N65 av Inger Strömbom m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2001/02:N65 av Inger Strömbom m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:120 2002 års redogörelse för företag med statligt ägande 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Skrivelsen 2 4 Ägarutövningen 2 4.1 Skilda styrformer 3 4.2 Styrelsesammansättningen 3- Inlämnad
- 2002-06-13
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2002/03:NU9
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av prop. 2001/02:183 Ändringar i lagen om vägtrafikregister
Motion 2001/02:T77 av Johnny Gylling m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2001/02:T77 av Johnny Gylling m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:183 Ändringar i lagen om vägtrafikregister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sveriges implementering av EG-direktiv 97/24/EG inte skall försvåra modifiering- Inlämnad
- 2002-06-13
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2002/03:TU2
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
kamphundar
Skriftlig fråga 2001/02:1225 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 23 maj Fråga 2001/02:1225 av Mikael Oscarsson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om kamphundar Under pingsthelgen fick vi ännu en gång höra att en kvinna blivit attackerad och allvarligt biten av en pitbullterrier. Vi ser det allt oftare. I bl.a. Tyskland, Storbritannien och USA har människor dött till- Inlämnad
- 2002-05-23
- Besvarare
- jordbruksminister Margareta Winberg (S)
barnsexhandel på Internet
Skriftlig fråga 2001/02:1220 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 23 maj Fråga 2001/02:1220 av Mikael Oscarsson kd till justitieminister Thomas Bodström om barnsexhandel på Internet Enligt flera uppgifter i medierna fungerar kontaktförmedlingar på Internet som fristäder för pedofiler. Pedofiler och barn möts sedan på offentliga toaletter i förorterna. På ett flott Stockholmshotell- Inlämnad
- 2002-05-23
- Besvarare
- justitieminister Thomas Bodström (S)
med anledning av skr. 2001/02:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
Motion 2001/02:Fi46 av Per Landgren m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2001/02:Fi46 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 1 Sammanfattning Den socialdemokratiska regeringen har under senare delen av 1990-talet använt kommunsektorn som en budgetregulator alltefter den statliga saneringspolitikens behov. Samtidigt- Inlämnad
- 2002-05-02
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2001/02:FiU19
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , ,
med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition
Motion 2001/02:Fi44 av Mats Odell m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2001/02:Fi44 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att öka anslag 90:5 Regeringskansliet med 75 400 000 kr. Riksdagen beslutar att för budgetåret 2002 utöka anslaget 22:4 Särskilda- Inlämnad
- 2002-05-02
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2001/02:FiU21
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , ,
Vissa näringspolitiska frågor
Betänkande 2001/02:NU12
Riksdagen gjorde, med anledning av motionsförslag, två tillkännagivanden om näringspolitiska frågor. Regeringen bör snarast lösa frågan om att införa en auktorisation av teckenspråkstolkar. Vidare förespråkas att ett nationellt handlingsprogram för vidareförädling av trä införs. Det är positivt att regeringen påbörjat ett arbete i denna riktning. Vikten av en bred ansats betonas. Riksdagen avslog också motioner om näringspolitiska frågor.- Behandlade dokument
- 47
- Förslagspunkter
- 11
- Reservationer
- 8
- Anföranden och repliker
- 36, 57 minuter
- Justering
- 2002-04-09
- Debatt
- 2002-04-26
- Beslut
- 2002-04-26
med anledning av prop. 2001/02:165 Skatteregler mot handel med skalbolag
Motion 2001/02:Sk38 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2001/02:Sk38 av Kenneth Lantz m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:165 Skatteregler mot handel med skalbolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att beskatta kapitalvinsten för den som säljer andelar i skalbolag som inkomst av passiv näringsverksamhet. Riksdagen- Inlämnad
- 2002-04-18
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2001/02:SkU23
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): , ,
med anledning av prop. 2001/02:142 Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m.
Motion 2001/02:Fi30 av Per Landgren m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2001/02:Fi30 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:142 Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m. Sammanfattning Regeringen har försummat ytterligare ett tillfälle att förbättra lagen om offentlig upphandling. Därmed har regeringen också försummat en oerhörd potential till- Inlämnad
- 2002-04-17
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2001/02:FiU12
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , ,
med anledning av prop. 2001/02:167 Ändringar i konkurrenslagen för effektivare kartellbekämpning, m.m.
Motion 2001/02:N64 av Göran Hägglund m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2001/02:N64 av Göran Hägglund m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:167 Ändringar i konkurrenslagen för effektivare kartellbekämpning, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om kriminalisering av kartellsamarbete. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2002-04-09
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2001/02:NU16
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , ,
med anledning av prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning
Motion 2001/02:N55 av Inger Strömbom m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2001/02:N55 av Inger Strömbom m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning Innehållsförteckning Innehållsförteckning 24 Förslag till riksdagsbeslut 25 Propositionens innehåll 25 Riktlinjer för energipolitiken 26 Dagens energiproduktion 27- Inlämnad
- 2002-04-09
- Förslag
- 13
- Utskottsberedning
- 2001/02:NU17
- Riksdagsbeslut
- (13 yrkanden): , ,
med anledning av prop. 2001/02:112 Förändringar i kommunkontosystemet
Motion 2001/02:Fi23 av Per Landgren m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2001/02:Fi23 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:112 Förändringar i kommunkontosystemet Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Kommunkontosystemet 2 Brister i nuvarande system 2 Problematiserande istället för förslag 3 Alternativa lösningar på bristerna 4 Utvidga- Inlämnad
- 2002-04-09
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:FiU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
med anledning av prop. 2001/02:128 Vissa inomhusmiljöfrågor
Motion 2001/02:Bo29 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2001/02:Bo29 av Ulla-Britt Hagström m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:128 Vissa inomhusmiljöfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ett nationellt handlingsprogram bör skapas för inomhusmiljöfrågorna. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2002-04-09
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2001/02:BoU14
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , ,
med anledning av prop. 2001/02:151 Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen
Motion 2001/02:A7 av Stefan Attefall m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2001/02:A7 av Stefan Attefall m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:151 Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Riksrevisionen får möjlighet att granska arbetslöshetskassornas handläggning- Inlämnad
- 2002-04-09
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2001/02:AU7
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): , ,
med anledning av prop. 2001/02:130 Fordonslag, m.m.
Motion 2001/02:T70 av Johnny Gylling m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2001/02:T70 av Johnny Gylling m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:130 Fordonslag, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att allmänt underlätta för amatörbyggda och ombyggda fordon. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2002-04-04
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2001/02:TU13
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): , ,
vägskyltning i Norduppland
Skriftlig fråga 2001/02:871 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 11 mars Fråga 2001/02:871 av Mikael Oscarsson kd till näringsminister Björn Rosengren om vägskyltning i Norduppland Ute i Europa är skyltning för turister, den s.k. brunvitskyltningen, väl etablerad sedan många år. I Sverige fick ett par försöksorter prova denna skyltning i början av 1990-talet. 1995 gjorde vägverket- Inlämnad
- 2002-03-11
- Besvarare
- näringsminister Björn Rosengren (S)
med anledning av förs. 2001/02:RB2 Fullmäktiges i Riksbanken förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2001 m.m.
Motion 2001/02:Fi21 av Mats Odell m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2001/02:Fi21 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av förs. 2001/02:RB2 Fullmäktiges i Riksbanken förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2001 m.m. 1 Sammanfattning Ett oenigt riksbanksfullmäktige föreslår för riksdagen att 20 miljarder kronor extra av Riksbankens kapital- Inlämnad
- 2002-03-08
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2001/02:FiU23
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , ,
med anledning av prop. 2001/02:97 Lag om förbud mot diskrimering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, m.m.
Motion 2001/02:A3 av Stefan Attefall m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2001/02:A3 av Stefan Attefall m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:97 Lag om förbud mot diskrimering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:97. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2002-03-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2001/02:AU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , ,
ensamma flyktingbarn
Skriftlig fråga 2001/02:841 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 5 mars Fråga 2001/02:841 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Jan O Karlsson om ensamma flyktingbarn Under förra året sökte 461 ensamma barn asyl i Sverige. Den mentala ohälsan på de olika förläggningarna är utbredd, inte minst bland barnen. Bristerna är stora. I exempelvis Gimo finns ingen psykiater på plats.- Inlämnad
- 2002-03-05
- Besvarare
- statsrådet Jan O Karlsson (S)