Julia Kronlid (SD)
Andre vice talman (tjänstgörande riksdagsledamot)
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 2
- Titel
- Socialpedagog.
- Född år
- 1980
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 65 05
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Riksdagsledamot
Andre vice talman
Socialförsäkringsutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Andre vice ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-05-15 – 2026-09-21
- Ledig
- 2017-03-21 – 2017-05-14
- Ordinarie
- 2017-03-19 – 2017-03-20
- Ledig
- 2016-06-14 – 2017-03-18
- Ordinarie
- 2013-09-25 – 2016-06-13
- Ledig
- 2013-03-11 – 2013-09-24
- Ordinarie
- 2011-04-18 – 2013-03-10
- Ledig
- 2010-10-12 – 2011-04-17
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2010-10-11
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2022-09-26 – 2026-09-21
Sverigedemokraterna
- Andre vice gruppledare
- 2022-01-01 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-04-10 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-09-27
- Ledamot
- 2011-04-21 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-11-25
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Deputerad
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-06-10
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-10-02
Krigsdelegationen
- Andre vice ordförande
- 2022-12-08 –
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-12-08
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2021-12-02
Europarådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-11-01 – 2016-04-05
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2022-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. 2:e vice talman 22–. Ledamot utrikesutskottet 10 och 11–16 och socialförsäkringsutskottet 18–22. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 12, 13, 14 och 16, EU-nämnden 14–19, socialförsäkringsutskottet 17–18 och 22– samt utrikesutskottet 18–20. Ledamot krigsdelegationen 14– och 2:e vice ordförande 22–. Ledamot Europarådets svenska delegation 14–16 och Utrikesnämnden 14–21. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–22. 2:e vice gruppledare Sverigedemokraterna 22.
Föräldrar
Verktygsmakaren Leif Dolk och sömmerskan Elisabet Dolk, f. Leidefors.
Utbildning
Omvårdnadsprogrammet, Njudungs gymnasieskola i Vetlanda 96–99. Sociala omsorgsprogrammet, inriktning socialpedagogiskt behandlingsarbete, Örebro universitet 05–09.
Anställningar
Undersköterska (deltid), Mogärde servicehus, Vetlanda 97–99. Undersköterska (deltid), Karolinska sjukhuset, Stockholm 99–00. Elevassistent, Stefanskolan, Stockholm 00–02. Vårdare gruppbostad, Botkyrka kommun 02–03. Biståndsarbetare, SIL–Summer Institute of Linguistics, Papua Nya Guinea 04–05. Skötare, Allmänpsykiatrin, Örebro läns landsting 07–08. Behandlingsassistent, Runnagården Örebro, Statens institutionsstyrelse 08. Behandlingsassistent, Skäbo HVB-hem Staffansbo vård AB 09. Behandlingsassistent, Avd. 3 Allmänspsykiatrin, Örebro läns landsting 09–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Örebro 10–11. Kommunfullmäktig (ersättare), Täby 18–20. Ledamot, skolnämnden Nordost 10–11 och gymnasienämnden 10–11. Landstingsfullmäktig (ersättare), Örebro län 10–11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 15–19. Andre vice ordförande, Sverigedemokraterna 19. Ersättare, Strängnäs stiftsfullmäktige 09–. Ledamot, kyrkofullmäktige, Glanshammar 09–13. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 13–21. Ersättare kyrkostyrelsen 17–19. Ordförande, insamlingsstiftelsen Hepatica 14–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik
Betänkande 2015/16:UU15
Riksdagen har tagit ställning till motionsförslag som handlar om situationen för de mänskliga rättigheterna med mera i Kina, Kuba, Myanmar, Nigeria, Nordkorea, Pakistan, Ryssland och Somaliland.
Riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen när det gäller Kuba och Ryssland. Tillkännagivandena handlar om allt det som sägs om Kuba och Ryssland i betänkandet 2015/16: UU15 - Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Därmed sa riksdagen delvis ja till motionsförslag om Kuba och Ryssland.
Riksdagen sa samtidigt nej till övriga motionsförslag, främst med hänvisning till pågående arbete.
- Behandlade dokument
- 39
- Förslagspunkter
- 9
- Reservationer
- 5
- Anföranden och repliker
- 20, 92 minuter
- Justering
- 2016-05-26
- Bordläggning
- 2016-06-08
- Debatt
- 2016-06-09
- Beslut
- 2016-06-15
Europarådet
Betänkande 2015/16:UU13
Sveriges delegation till Europarådets parlamentariska församling, PACE, har redogjort för sin verksamhet under 2015. Församlingen har vid flera tillfällen debatterat migration, flyktingkrisen och kampen mot terrorism. Den svenska delegationen deltog i både församlings- och utskottsarbete under året.
Utrikesutskottet har granskat redogörelsen och riksdagen lade den till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 21, 69 minuter
- Justering
- 2016-05-19
- Bordläggning
- 2016-06-08
- Debatt
- 2016-06-09
- Beslut
- 2016-06-15
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Finansminister Magdalena Andersson S Utrikesminister Margot Wallström S Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic S Finansminister Magdalena- Datum
- 2016-05-19
Mellanöstern och Nordafrika
Betänkande 2015/16:UU12
Riksdagen sa nej till motionsförslag som berörde frågor om Mellanöstern och Nordafrika. Förslagen handlade bland annat om Israel och Palestina, Västsahara, situationen i Libyen samt mänskliga rättigheter i Iran och i Egypten.
Därutöver handlade förslagen om situationen i Irak och Syrien, bland annat bekämpandet av terrororganisationen Daish. Riksdagen välkomnar att Sverige ingår i den internationella koalitionen mot Daish. Riksdagen fördömer Daishs systematiska och omfattande övergrepp mot de mänskliga rättigheterna och den internationella humanitära rätten.
Riksdagen sa också nej till förslag om att erkänna att det har begåtts folkmord i Irak och Syrien. Det med hänvisning till att det inte ankommer på riksdagen som ett representativt organ att göra folkrättsliga ställningstaganden.
- Behandlade dokument
- 67
- Förslagspunkter
- 10
- Reservationer
- 14
- Anföranden och repliker
- 56, 178 minuter
- Justering
- 2016-04-28
- Bordläggning
- 2016-05-10
- Debatt
- 2016-05-11
- Beslut
- 2016-05-11
med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition
Motion 2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1INLEDNING- Inlämnad
- 2016-04-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fri- och rättigheter
Betänkande 2015/16:KU15
Det borde framgå av lagen att enskilda personer kan få skadestånd om stat eller kommun bryter mot Europakonventionen om skydd för mänskliga fri- och rättigheter. Det anser riksdagen som i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att återkomma med ett sådant lagförslag.
Riksdagen vill också att regeringen tillsätter en utredning som ska se över hur möjligheten till skadestånd ska se ut vid överträdelser av fri- och rättigheter i regeringsformen. Riksdagen riktar därför ytterligare ett tillkännagivande till regeringen som alltså riktar in sig mer mot regeringsformen.
Riksdagen sa samtidigt nej till andra motionsförslag som behandlats samtidigt. Motionsförslagen handlade bland annat om återkallande av medborgarskap och stärkt skydd för äganderätten.
- Behandlade dokument
- 34
- Förslagspunkter
- 17
- Reservationer
- 16
- Anföranden och repliker
- 17, 59 minuter
- Justering
- 2016-03-22
- Bordläggning
- 2016-04-06
- Debatt
- 2016-04-07
- Beslut
- 2016-04-07
med anledning av prop. 2015/16:152 Samförståndsavtal om värdlandsstöd
Motion 2015/16:3375 av Mikael Jansson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:3375 av Mikael Jansson m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:152 Samförståndsavtal om värdlandsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2015/16:152 Samförståndsavtal om värdlandsstöd. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samförståndsavtalet- Inlämnad
- 2016-04-06
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2015/16:UFöU4
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av skr. 2015/16:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2015
Motion 2015/16:3360 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:3360 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2015/16:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för en omförhandling så att svenska folket kan ges möjlighet att ta- Inlämnad
- 2016-03-31
- Förslag
- 70
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU10 2015/16:UU10,2015/16:UU10
- Riksdagsbeslut
- (70 yrkanden): 70 avslag
med anledning av redogörelse 2015/16:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling
Motion 2015/16:3361 av Julia Kronlid och Johan Nissinen (båda SD)
Motion till riksdagen 2015/16:3361 av Julia Kronlid och Johan Nissinen båda SD med anledning av redogörelse 2015/16:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen med anledning av rekommendation- Inlämnad
- 2016-03-31
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU13
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2015/16:119 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Motion 2015/16:3352 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:3352 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:119 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör öka satsningarna på humanitärt stöd, vatten, sanitet- Inlämnad
- 2016-03-24
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2015/16:UFöU3
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Betänkande 2015/16:UU2
Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 32,4 miljarder kronor till internationellt bistånd under 2016.
Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om att den totala ramen för bistånd år 2016 ska vara 0,98 procent av bruttonationalinkomsten (BNI). Det motsvarar 43,4 miljarder kronor. I biståndsramen ingår kostnader som räknas som bistånd, men inte ingår i det internationella biståndet. Exempel är kostnader för mottagande av asylsökande under deras första tid i Sverige och det svenska bidraget till EU:s biståndsbudget.
Riksdagen sa vidare nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 om bland annat bistånd, utvecklingspolitikens inriktning och politiken för global utveckling.
- Behandlade dokument
- 39
- Förslagspunkter
- 6
- Reservationer
- 10
- Anföranden och repliker
- 81, 178 minuter
- Justering
- 2015-12-03
- Bordläggning
- 2015-12-11
- Debatt
- 2015-12-14
- Beslut
- 2015-12-15
Handlingsplan till följd av migrationskrisen (väckt enligt 9 kap. 15 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)
Motion 2015/16:3279 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:3279 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Handlingsplan till följd av migrationskrisen väckt enligt 9 kap. 15 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen offentligt ska tydliggöra för- Inlämnad
- 2015-12-01
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2015/16:SfU14
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer
Betänkande 2015/16:UU7
Riksdagen har behandlat en skrivelse om Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer. I rapporten har Riksrevisionen granskat de kärnstöd som Sverige utbetalat till ett antal banker och organisationer.
Utrikesutskottet, som har granskat regeringens skrivelse, välkomnar Riksrevisionens granskning och betonar att det är viktigt att Sveriges bidrag till dessa organisationer även i fortsättningen lämnas i form av kärnstöd. Utskottet föreslår att regeringen utvecklar skrivelsen så att riksdagen får en samlad analys av resultaten av arbetet i organisationerna.
Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 6, 30 minuter
- Justering
- 2015-11-12
- Bordläggning
- 2015-11-24
- Debatt
- 2015-11-25
- Beslut
- 2015-11-25
med anledning av prop. 2015/16:40 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak
Motion 2015/16:3274 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:3274 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:40 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i sina kommande budgetförslag ska skjuta till- Inlämnad
- 2015-11-19
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2015/16:UFöU2
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
En ansvarsfull invandringspolitik
Motion 2015/16:3126 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:3126 av Jimmie Åkesson m.fl. SD En ansvarsfull invandringspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera hjälp i närområdena genom ökade anslag till UNHCR samt utvalda kompletterande hjälporganisationer och tillkännager detta- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 45
- Utskottsberedning
- 2015/16:JuU20 2015/16:KU15 2015/16:SfU11 2015/16:SfU14 2015/16:SfU15 2015/16:SfU4 2015/16:UU2
- Riksdagsbeslut
- (45 yrkanden): 45 avslag
Säkerhetspolitik
Motion 2015/16:3125 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:3125 av Björn Söder m.fl. SD Säkerhetspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ingå ett defensivt försvarsförbund med Finland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2015/16:FöU1 2015/16:JuU7 2015/16:UU19 2016/17:FöU3 2017/18:UU11 2017/18:UU8
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
De kristnas och de övriga minoriteternas situation i inbördeskrigens Irak och Syrien
Motion 2015/16:2129 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:2129 av Julia Kronlid m.fl. SD De kristnas och de övriga minoriteternas situation i inbördeskrigens Irak och Syrien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ytterligare bör verka för att uppmärksamma de humanitära och kulturella- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2015/16:JuU7 2015/16:UU12
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,