Björn Söder (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra, plats 16
- Titel
- Civilingenjör.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 63 92
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
OSSE-delegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Sverigedemokraterna
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2013-02-21
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2012-11-27
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2011-11-18 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2012-04-19 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-02-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2013-03-19
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-10-07
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2022-10-09
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2024-04-10 –
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2024-04-10
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-10-24
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2020-02-11 – 2022-10-31
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2020-09-30
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–, 2:e vice talman 14–18. Ledamot utbildningsutskottet 12–13, utrikesutskottet 14–22, försvarsutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Suppleant socialutskottet 10–14, försvarsutskottet 10–22, utrikesutskottet 10–14 och 22–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11 och 13, justitieutskottet 11–18, konstitutionsutskottet 12–14, civilutskottet 12–14, EU-nämnden 12–14 och 18–, utbildningsutskottet 12 och 13–14, finansutskottet 13–14, socialförsäkringsutskottet 13–14, kulturutskottet 13–14, trafikutskottet 13–14, miljö- och jordbruksutskottet 13 och 14 och arbetsmarknadsutskottet 13–14. Ledamot krigsdelegationen 10–, OSSE-delegationen 14– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–20. Suppleant Utrikesnämnden 22–. Gruppledare Sverigedemokraterna 10–14.
Utbildning
Gymnasieskola, treårig teknisk linje 95. Värnpliktig fänrik, K3, 98. Civilingenjörsexamen i kemiteknik, Lunds tekniska högskola 04.
Anställningar
Technical management, Unilever AB 05–09. Revision och utveckling av kontrollprogram, Skånemejerier AB 04. Webbproduktion/delägare, BMJ Aktiv HB 00–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Framtidskommittén 06–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Höör 98–02. Kommunfullmäktig, Helsingborg 06–10. Kommunfullmäktig, Kristianstad 14–. Ombud, SKL 07–. Regionfullmäktig, Region Skåne 06–14, gruppledare 06–10, regionstyrelsen 06–10, Klimatberedningen 07–09. Ledamot, Kommittén för Sydsam 06–10. Ombud, Svenska Kommunförbundet 03–06. Ledamot, flygplatsstyrelsen Kristianstad Österlen Airport 19–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot distriktsstyrelsen, Sverigedemokraterna Syd 97–98, suppleant 99, ledamot 00–02 och 05–11, distriktsordförande 02–05. 2:e vice distriktsordförande, Sverigedemokraterna Skåne 17–. Ledamot, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 01–03 och 05–, suppleant 97–98. Förbundssekreterare, SDU 98–00. Ledamot, Teknologkåren vid Lunds tekniska högskolas fullmäktige 99–00. Ledamot, verkställande utskottet, Sverigedemokraterna 01–15. Ledamot, organisatoriska utskottet, Sverigedemokraterna 02–03. Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 03–05. Partisekreterare 05–15. Ledamot, stiftsfullmäktige, Lunds stift 01–09. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 05–09, ersättare 01–05. Sekreterare, Fädernas kyrka 07–09.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av skr. 2018/19:90 Nordiskt samarbete 2018
Motion 2018/19:3066 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:3066 av Aron Emilsson m.fl. SD med anledning av skr. 2018/19:90 Nordiskt samarbete 2018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att långsiktigt stärka det nordisk-baltiska samarbetet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2019-04-10
- Förslag
- 13
- Utskottsberedning
- 2018/19:UU14
- Riksdagsbeslut
- (13 yrkanden): 13 avslag
med anledning av skr. 2018/19:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2018
Motion 2018/19:3052 av Lars Andersson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:3052 av Lars Andersson m.fl. SD med anledning av skr. 2018/19:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att demokratisering av EU-institutionerna är det viktigaste medlet för att öka medborgarnas- Inlämnad
- 2019-03-29
- Förslag
- 67
- Utskottsberedning
- 2018/19:UU10
- Riksdagsbeslut
- (67 yrkanden): 67 avslag
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Motion 2018/19:2362 av Ludvig Aspling m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:2362 av Ludvig Aspling m.fl. SD Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 1 Sammanfattning Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Motion 2018/19:2360 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:2360 av Björn Söder m.fl. SD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:UU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sverigedemokraternas biståndspolitik
Motion 2018/19:1956 av Ludvig Aspling m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1956 av Ludvig Aspling m.fl. SD Sverigedemokraternas biståndspolitik 1 Sammanfattning Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 13
- Utskottsberedning
- 2018/19:UU2 2019/20:UU2
- Riksdagsbeslut
- (13 yrkanden): 13 avslag
Sydafrika
Motion 2018/19:2304 av Björn Söder och Roger Richtoff (båda SD)
Motion till riksdagen 2018/19:2304 av Björn Söder och Roger Richtoff båda SD Sydafrika Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges regering i internationella och bilaterala sammanhang bör lyfta frågan om den sydafrikanska landreformen och påpeka att man ser med oro- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Brasilien
Motion 2018/19:1386 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1386 av Björn Söder m.fl. SD Brasilien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska stötta den brasilianska staten i framtagandet av handlingsplaner för mäns våld mot kvinnor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2018/19:FöU6 2018/19:UbU14 2019/20:UU6
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Ryssland
Motion 2018/19:1385 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1385 av Markus Wiechel m.fl. SD Ryssland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att ytterligare skärpa EU:s sanktioner mot Ryssland om inte situationen för utsatta grupper förbättras avsevärt och tillkännager detta- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2018/19:UU10 2018/19:UU12 2020/21:UU7
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Seyfo - folkmordet 1915
Motion 2018/19:1384 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1384 av Markus Wiechel m.fl. SD Seyfo folkmordet 1915 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att formellt erkänna folkmordet på olika minoriteter i Osmanska riket och tillkännager detta för regeringen. Motivering Folkmordet på olika minoriteter- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Somalia och Somaliland
Motion 2018/19:1383 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1383 av Markus Wiechel m.fl. SD Somalia och Somaliland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna Somaliland som självständig stat och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2018/19:KU28 2018/19:NU13 2019/20:UU2 2020/21:UU16
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 10 avslag
Sveriges arbete i Europarådet
Motion 2018/19:1382 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1382 av Markus Wiechel m.fl. SD Sveriges arbete i Europarådet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om klagofristen vid domstolen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i Europarådet- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2018/19:KU27 2019/20:UU15
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 5 avslag, 1 saknar beslutsinformation
Myanmar
Motion 2018/19:1379 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1379 av Markus Wiechel m.fl. SD Myanmar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige och omvärlden inte bör vara för naiva i bedömningen av situationen i Myanmar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2018/19:UU10 2018/19:UU8
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Säkerhetspolitik
Motion 2018/19:1381 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1381 av Björn Söder m.fl. SD Säkerhetspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ingå ett defensivt försvarsförbund med Finland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 20
- Utskottsberedning
- 2018/19:FöU1 2018/19:FöU6 2018/19:FöU7 2018/19:FöU9 2018/19:JuU10 2018/19:JuU16 2018/19:SoU11 2018/19:UU12 2018/19:UU14
- Riksdagsbeslut
- (20 yrkanden): 20 avslag
Kurdistan och Nineveslätten
Motion 2018/19:1380 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1380 av Markus Wiechel m.fl. SD Kurdistan och Nineveslätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna ett självständigt Kurdistan i norra Irak och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2018/19:UU8 2019/20:UU2 2020/21:UU15
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Mänskliga rättigheter i utrikespolitiken
Motion 2018/19:1378 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1378 av Markus Wiechel m.fl. SD Mänskliga rättigheter i utrikespolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetet med mänskliga rättigheter i utvecklingsländer i högre grad ska prioritera de sociala och ekonomiska rättigheterna och- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2019/20:UU15 2019/20:UU2
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
Nepal
Motion 2018/19:1377 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1377 av Markus Wiechel m.fl. SD Nepal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka de diplomatiska förbindelserna med Nepal och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa på mikroföretagande- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2019/20:UU2 2021/22:UU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Riktade åtgärder för en positiv utveckling i Syrien
Motion 2018/19:1376 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1376 av Markus Wiechel m.fl. SD Riktade åtgärder för en positiv utveckling i Syrien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en tydligare regional strategi för Syrienkrisen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2018/19:UU10 2019/20:UU2
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Återkommande utvärdering av Sveriges arbete med Agenda 2030
Motion 2018/19:1375 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1375 av Markus Wiechel m.fl. SD Återkommande utvärdering av Sveriges arbete med Agenda 2030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en återkommande internationell extern utvärdering av Sveriges politik för global utveckling för- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:FiU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tydligare redovisning av genomförande parters arbete rörande multilateralt bistånd
Motion 2018/19:1374 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1374 av Markus Wiechel m.fl. SD Tydligare redovisning av genomförande parters arbete rörande multilateralt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydligare redovisa i vilken grad genomförande parter efterlever Sveriges strategi och- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utvecklat samarbete med utvecklingsländer
Motion 2018/19:1373 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1373 av Markus Wiechel m.fl. SD Utvecklat samarbete med utvecklingsländer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att finna moderna, effektiva och ömsesidiga samarbetsformer med Afrika och andra tillväxtregioner och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU2
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag