Teres Lindberg (S)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 46 45
Aktuella uppdrag
Riksdagens ansvarsnämnd
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-09-25 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2013-01-01 – 2014-09-29
- Ledig
- 2012-07-15 – 2012-12-31
- Ordinarie
- 2011-04-01 – 2012-07-14
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2017-05-29 – 2017-09-24
- Statsrådsersättare
- 2015-10-01 – 2017-05-28
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2015-09-30
Trafikutskottet
- Tredje vice ordförande
- 2020-09-10 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-09
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2011-04-13 – 2012-09-27
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2016-06-09 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-10-07 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-10-06
- Suppleant
- 2018-01-01 – 2018-01-01
- Suppleant
- 2013-01-16 – 2014-09-29
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Vice ordförande
- 2018-10-24 – 2020-09-28
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ersättare
- 2024-04-10 –
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2020-02-11 – 2022-09-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 11- (statsrådsersättare 141003-170924). Ledamot trafikutskottet 18-. Suppleant socialutskottet 11-12, skatteutskottet 12-14, EU-nämnden 13-14 och 18-, trafikutskottet 14-18, försvarsutskottet 16-18 och finansutskottet 18-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 14-18, vice ordförande 18-.
Utbildning
Runö folkhögskola 95-96. Arbetsmarknadskunskap, Stockholms universitet 98-99.
Anställningar
Paketsorterare, Posten 92-02. Samordnare, Seko Stockholm 96-97. Projektledare, SSU-förbundet 97-98. Projektledare, Seko 00-01.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 99-10, ersättare 98-99 och 10-11. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10 och ersättare 05-06. Ersättare, kommunstyrelsens ekonomiutskott 05-06. Styrelseledamot, Stockholm Entreprenad 96-98 och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 99-02. Ledamot, gatu- och fastighetsnämnden 00-02. Borgarråd, Stockholms kommun 02-06. Ordförande integrationsnämnden 02-04. Suppleant, Stockholms Stadshus AB 03-11. Ordförande, arbetsmarknadsnämnden i Stockholm 03-05. Ordförande, styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB 03-05. Ordförande, arbetsmarknads- och integrationsberedning 03-06. Ordförande, AB Svenska Bostäder 05-06. Ordförande, AB Stadsholmen 05-06. Ledamot, personal- och jämställdhetsutskottet 06-10. Vice ordförande, AB Svenska Bostäder 06-11. Vice ordförande, AB Stadsholmen 06-11. Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden 07-10. Ersättare, miljö- och hälsoskyddsnämnden 11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Stockholms arbetarekommun 98-14 och vice ordförande 11-14. Ordförande, ABF Stockholm 11-19. Vice ordförande, ABF Stockholms län 12-. Ledamot, ABF förbundsstyrelse 14-. Ledamot, Aktiebolaget ABF-Huset Stockholm 11-, Elvira kunskapsutveckling AB 13- och Cirkeln servering AB 15-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Internationell solidaritet – en stark röst för hbtq-plus-personers rättigheter
Motion 2020/21:2133 av Daniel Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2133 av Daniel Andersson m.fl. S Internationell solidaritet en stark röst för hbtq-plus-personers rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara en stark röst för och försvara hbtq-plus-rättigheter i samtliga FN-organ- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2020/21:AU10 2020/21:CU6 2020/21:UU2 2021/22:UU1
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
En skola för alla
Motion 2020/21:2132 av Daniel Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2132 av Daniel Andersson m.fl. S En skola för alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att öka hbtq-plus-kompetensen i skolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2020/21:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Lex Sarah inom skolan
Motion 2020/21:2131 av Daniel Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2131 av Daniel Andersson m.fl. S Lex Sarah inom skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa lex Sarah inom skolan och om att tillsätta en utredning för att komma till rätta med missförhållanden som kränkande behandling,- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Möjlighet till fler än två vårdnadshavare
Motion 2020/21:2130 av Daniel Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2130 av Daniel Andersson m.fl. S Möjlighet till fler än två vårdnadshavare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att barn ska kunna ha fler än två juridiska vårdnadshavare och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:CU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avdragsrätt för medlemsavgift i fackföreningar och arbetslöshetskassor
Motion 2020/21:2048 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2048 av Teres Lindberg m.fl. S Avdragsrätt för medlemsavgift i fackföreningar och arbetslöshetskassor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avdragsrätt för medlemsavgift i fackföreningar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2020/21:SkU18
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Förbättrade villkor för nämndemän
Motion 2020/21:2047 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2047 av Teres Lindberg m.fl. S Förbättrade villkor för nämndemän Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att förbättra villkoren för nämndemän och tillkännager detta för regeringen. Motivering Självständiga och opartiska domstolar- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:JuU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Undantag från lokaliseringsprincipen för bredbandsutbyggnad
Motion 2020/21:2127 av Denis Begic och Teres Lindberg (båda S)
Motion till riksdagen 2020/21:2127 av Denis Begic och Teres Lindberg båda S Undantag från lokaliseringsprincipen för bredbandsutbyggnad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undanta kommuner med stadsnät från lokaliseringsprincipen för bredbandsutbyggnad och tillkännager- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:KU34
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vildförtöjda båtar
Motion 2020/21:2530 av Dag Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2530 av Dag Larsson m.fl. S Vildförtöjda båtar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga åtgärder i syfte att hantera problemet med vildförtöjda båtar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenskarna är ett båtägande och- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:MJU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En starkare arbetsmarknad i Stockholm
Motion 2020/21:2477 av Dag Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2477 av Dag Larsson m.fl. S En starkare arbetsmarknad i Stockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta hur Stockholmsregionen som tillväxtmotor kan stärkas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2020/21:CU9 2020/21:NU14 2020/21:NU17 2020/21:NU20 2020/21:SfU18 2020/21:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
En fredlig, icke-aggressiv vädjan om hjälp ska inte utgöra grund för ett förbud
Motion 2020/21:2406 av Thomas Hammarberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2406 av Thomas Hammarberg m.fl. S En fredlig, icke-aggressiv vädjan om hjälp ska inte utgöra grund för ett förbud Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att klarlägga att en fredlig, icke-aggressiv vädjan om hjälp inte i sig kan utgöra- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:JuU23
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Folkomröstning om monarkins avskaffande
Motion 2020/21:2395 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2395 av Teres Lindberg S Folkomröstning om monarkins avskaffande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att frågan om monarkins avskaffande bör underställas folket i en folkomröstning och tillkännager detta för regeringen. Motivering All offentlig- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:KU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Svenska kraftnät
Motion 2020/21:2394 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2394 av Teres Lindberg S Svenska kraftnät Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Svenska kraftnät bör se över möjligheten att skaffa sig egen personal eller tillse att kompetens finns i landet för underhåll, tillsyn och investeringar av- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:NU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Se över elmarknadens funktionssätt och effekterna av avregleringen av elmarknaden
Motion 2020/21:2393 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2393 av Teres Lindberg S Se över elmarknadens funktionssätt och effekterna av avregleringen av elmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över elmarknadens funktionssätt och effekterna av avregleringen och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:NU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Regional möjlighet att ta ut avgifter för infrastruktur
Motion 2020/21:2392 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2392 av Teres Lindberg S Regional möjlighet att ta ut avgifter för infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att låta kommuner och regioner få rätt att ta ut avgifter för infrastruktur och tillkännager detta- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:KU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Återinför en nationell planering av bostadspolitiken
Motion 2020/21:2366 av Lawen Redar m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2366 av Lawen Redar m.fl. S Återinför en nationell planering av bostadspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell planering av bostadspolitiken och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det råder stor bostadsbrist- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:CU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avskaffa vårdföretagens etableringsfrihet och inför en etableringskontroll
Motion 2020/21:2365 av Lawen Redar m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2365 av Lawen Redar m.fl. S Avskaffa vårdföretagens etableringsfrihet och inför en etableringskontroll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa en etableringskontroll för vårdföretag och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:SoU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Statens institutionsstyrelse – Sis
Motion 2020/21:1580 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2020/21:1580 av Teres Lindberg S Statens institutionsstyrelse Sis Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Statens institutionsstyrelse och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under 2020 har det tyvärr skett ett antal rymningar från ungdomshem- Inlämnad
- 2020-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:SoU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sfi-undervisning är en investering
Motion 2020/21:1578 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2020/21:1578 av Teres Lindberg S Sfi-undervisning är en investering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se sfi-undervisningen som en investering snarare än som en kortsiktig kostnad och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2020-10-02
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2020/21:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Utökat skydd mot föreningsrättskränkning
Motion 2020/21:1783 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:1783 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Utökat skydd mot föreningsrättskränkning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyddet i medbestämmandelagen mot föreningsrättskränkning bör stärkas och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2020-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:AU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Framtiden för inrikesflyget och Bromma flygplats
Interpellation 2020/21:14 av Lars Thomsson (C)
Interpellation 2020/21:14 Framtiden för inrikesflyget och Bromma flygplats av Lars Thomsson C till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Den 14 september kom det överraskande beskedet att Bromma flygplats nu är hotad igen. Swedavia fick på en ägardialog den 23 juni 2020, alltså mitt under pågående flygkris, i ägaruppdrag- Inlämnad
- 2020-09-15
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)