Saila Quicklund (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Jämtlands län, plats 202
- Titel
- Konsult.
- Född år
- 1961
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Arbetsmarknadsutskottet
Ledamot
Skatteutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-10-14
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2012-10-15 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2023-06-02 – 2023-12-20
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
Finansutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2023-12-20 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-06-02
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot socialförsäkringsutskottet 10–12, socialutskottet 12–14, kulturutskottet 14–18 och arbetsmarknadsutskottet 18–. Suppleant sammansatta civil- och kulturutskottet 18, utbildningsutskottet 18–19, näringsutskottet 18–19 och 23–, finansutskottet 19–22 och skatteutskottet 22–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Arbetsmiljöverkets insynsråd. Ledamot Polismyndighetens nationella insynsråd. Ledamot insynsrådet, Polisregion Nord. Ledamot Länsstyrelsens insynsråd, Jämtlands län.
Bostadsort
Frösön
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Ekonomiska förutsättningarna för Jamtli
Interpellation 2017/18:476 av Saila Quicklund (M)
Interpellation 2017/18:476 Ekonomiska förutsättningarna för Jamtli av Saila Quicklund M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP I en skriftlig fråga till kultur- och demokratiministern undrade jag hur hon avser att agera för att Nationalmuseum ska kunna säkerställa sin del av samarbetet kring Nationalmuseum- Inlämnad
- 2018-04-06
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)
Effekterna av den nya postförordningen
Interpellation 2017/18:499 av Saila Quicklund (M)
Interpellation 2017/18:499 Effekterna av den nya postförordningen av Saila Quicklund M till Statsrådet Peter Eriksson MP Postnord har svårt att leverera resultat varför regeringen tillsatte en utredning som ska ge svar på vilka åtgärder som krävs för att förbättra leveransen. Utredningen resulterade i en ny postförordning- Inlämnad
- 2018-04-17
- Besvarare
- Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Kontanter som en del av vår civila beredskap
Interpellation 2017/18:332 av Saila Quicklund (M)
Interpellation 2017/18:332 Kontanter som en del av vår civila beredskap av Saila Quicklund M till Statsrådet Per Bolund MP I den värld vi lever i, där det säkerhetspolitiska läget präglas av osäkerhet och oförutsägbarhet, blir frågor om det civila försvaret allt viktigare. Därför bör kontanthanteringen också belysas än- Inlämnad
- 2018-01-22
- Besvarare
- Statsrådet Per Bolund (MP)
Kontanthantering under kris
Interpellation 2017/18:351 av Lotta Finstorp (M)
Interpellation 2017/18:351 Kontanthantering under kris av Lotta Finstorp M till Statsrådet Per Bolund MP Totalförsvaret utgörs av det militära och det civila försvaret. Det civila försvaret har som uppgift att se till att den viktiga samhällsberedskapen fungerar under kris och krig. Försvarsberedningen betonade härom- Inlämnad
- 2018-01-30
- Besvarare
- Statsrådet Per Bolund (MP)
Tvångsinlösen av skog
Interpellation 2017/18:295 av Saila Quicklund (M)
Interpellation 2017/18:295 Tvångsinlösen av skog av Saila Quicklund M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Länsstyrelsens planer på att tvångsinlösa skogsmark i Almåsa i Krokoms kommun väckte stor oro bland de markägare som berörs av länsstyrelsens planer att omvandla marken till naturreservat. I slutet av augusti mötte- Inlämnad
- 2017-12-20
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Fler poliser i Strömsunds kommun
Interpellation 2017/18:263 av Saila Quicklund (M)
Interpellation 2017/18:263 Fler poliser i Strömsunds kommun av Saila Quicklund M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Det har varit ett bra år. Vi har kunnat jobba med den lokala problembilden med trafik och våld i offentlig miljö. Där har vi gjort väldigt bra resultat och går i mål med medborgarlöftena.- Inlämnad
- 2017-12-06
- Besvarare
- Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Fjärrstyrd flygledning på Åre Östersund Airport
Interpellation 2017/18:298 av Saila Quicklund (M)
Interpellation 2017/18:298 Fjärrstyrd flygledning på Åre Östersund Airport av Saila Quicklund M till Statsrådet Tomas Eneroth S I mars i år frågade jag statsrådets företrädare om det som vi bör se som en omvänd regionalpolitik planerna att flytta flygledningen på Åre Östersund Airport till Arlanda, där den ska fjärrstyras.- Inlämnad
- 2017-12-20
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Flytt av flygledning från Östersund
Interpellation 2017/18:242 av Saila Quicklund (M)
Interpellation 2017/18:242 Flytt av flygledning från Östersund av Saila Quicklund M till Statsrådet Tomas Eneroth S I mars i år frågade jag statsrådets företrädare om det som vi bör se som en omvänd regionalpolitik: planerna på att flytta flygledningen på Åre Östersund Airport till Arlanda, där den ska fjärrstyras. I- Inlämnad
- 2017-11-30
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Tvångsinlösen av skogsmark
Interpellation 2017/18:238 av Saila Quicklund (M)
Interpellation 2017/18:238 Tvångsinlösen av skogsmark av Saila Quicklund M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Länsstyrelsens planer på att tvångsinlösa skogsmark i Almåsa i Krokoms kommun väckte stor oro bland de markägare som berörs av länsstyrelsens planer att omvandla marken till naturreservat. I slutet av augusti mötte- Inlämnad
- 2017-11-29
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Övergrepp inom idrotten
Interpellation 2017/18:109 av Saila Quicklund (M)
Interpellation 2017/18:109 Övergrepp inom idrotten av Saila Quicklund M till Socialminister Annika Strandhäll S Under det senaste året har jag arbetat aktivt med frågan om sexuella övergrepp inom idrotten. P1 Kaliber rapporterade under sommaren 2016 om förutsättningarna inom svensk elitgymnastik och om hur Gymnastikförbundet- Inlämnad
- 2017-11-07
- Besvarare
- Socialminister Annika Strandhäll (S)
Utvärderingen av statens idrottspolitiska mål
Interpellation 2017/18:102 av Saila Quicklund (M)
Interpellation 2017/18:102 Utvärderingen av statens idrottspolitiska mål av Saila Quicklund M till Socialminister Annika Strandhäll S Socialministern svarade på min fråga med anledning av utvärderingen av statens idrottspolitiska mål att hon inte att nu avser att ta särskilda initiativ med anledning av utvärderingen.- Inlämnad
- 2017-11-02
- Besvarare
- Socialminister Annika Strandhäll (S)
Planerna på en nationell antidopningsorganisation
Interpellation 2017/18:101 av Saila Quicklund (M)
Interpellation 2017/18:101 Planerna på en nationell antidopningsorganisation av Saila Quicklund M till Socialminister Annika Strandhäll S Arne Ljungqvist, världens främste dopningsjägare, har återigen satt tryck på frågan om att särskilja antidopningsarbetet från idrottsrörelsen. Ljungqvist menar att det svenska dopningstestandet- Inlämnad
- 2017-11-02
- Besvarare
- Socialminister Annika Strandhäll (S)
Åtgärder mot olagliga substanser i kosttillskott
Interpellation 2017/18:122 av Saila Quicklund (M)
Interpellation 2017/18:122 Åtgärder mot olagliga substanser i kosttillskott av Saila Quicklund M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S I sitt svar på en skriftlig fråga skriver statsrådet att regeringens uppdrag till Livsmedelsverket kommer att ge förutsättningar för kommunerna att göra mer enhetliga bedömningar och utföra- Inlämnad
- 2017-11-09
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Den turkiska arméns angrepp i Syrien
Interpellation 2015/16:779 av Jabar Amin (MP)
Interpellation 2015/16:779 Den turkiska arméns angrepp i Syrien av Jabar Amin MP till Utrikesminister Margot Wallström S Allt fler oberoende källor talar om och visar bevis på den turkiska regimens och Erdoğans stöd till terrororganisationen Islamiska staten, IS. Den stora turkiska dagstidningen Jumhuryet och Syriska- Inlämnad
- 2016-09-02
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Effekter av polisens omorganisation i Norrlands inland
Interpellation 2015/16:792 av Saila Quicklund (M)
Interpellation 2015/16:792 Effekter av polisens omorganisation i Norrlands inland av Saila Quicklund M till Statsrådet Anders Ygeman S Ett antal kommunalråd i Norrlands inland har till justitie- och inrikesministern uttryckt sin oro över rättssäkerheten i Norrlands inland, detta efter flytten av LKC i Östersund till Umeå.- Inlämnad
- 2016-09-08
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Effekter av polisens omorganisation i Norrlands inland
Interpellation 2015/16:766 av Saila Quicklund (M)
Interpellation 2015/16:766 Effekter av polisens omorganisation i Norrlands inland av Saila Quicklund M till Statsrådet Anders Ygeman S Ett antal kommunalråd i Norrlands inland har till justitie- och inrikesministrarna uttryckt sin oro över rättssäkerheten i Norrlands inland, detta efter flytten av LKC i Östersund till- Inlämnad
- 2016-08-26
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Otillåtna substanser i kosttillskott
Interpellation 2015/16:633 av Saila Quicklund (M)
Interpellation 2015/16:633 Otillåtna substanser i kosttillskott av Saila Quicklund M till Statsrådet Gabriel Wikström S Dopinglaboratoriet i Köln i Tyskland undersökte för ett antal år sen 634 kosttillskott, och det visade sig att ca 15 procent av dessa innehöll dopningsklassade substanser. Studien är känd sedan tidigare,- Inlämnad
- 2016-05-10
- Besvarare
- Statsrådet Gabriel Wikström (S)
Västernorrlands betydelse för Stornorrland
Interpellation 2015/16:631 av Eva Lohman (M)
Interpellation 2015/16:631 Västernorrlands betydelse för Stornorrland av Eva Lohman M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Nyligen presenterade den statliga indelningskommittén sitt förslag till nya storregioner. I Västernorrlands fall innebär det ett ingående i region Stornorrland, med Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens- Inlämnad
- 2016-05-10
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Regionbildning
Interpellation 2015/16:629 av Saila Quicklund (M)
Interpellation 2015/16:629 Regionbildning av Saila Quicklund M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Nyligen presenterade den statliga indelningskommittén sitt förslag till nya storregioner. I Jämtlands och Härjedalens fall innebär det ett ingående i region Stornorrland, med Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens- Inlämnad
- 2016-05-10
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Nattågens kvalitet
Interpellation 2015/16:630 av Saila Quicklund (M)
Interpellation 2015/16:630 Nattågens kvalitet av Saila Quicklund M till Statsrådet Anna Johansson S SJ har beslutat att de dagliga nattågen till Åre ska upphöra från och med den 2 april. Detta är ett hårt slag mot till exempel länets alla arbetspendlare. Varje vecka pendlar ca 1 000 personer till Stockholm och 250 personer- Inlämnad
- 2016-05-10
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)