Penilla Gunther (KD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns norra
- Titel
- Verksamhetschef/Företagsutvecklare.
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2018-09-24
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-20 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2016-01-20 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2016-01-20
EU-nämnden
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2016-02-10 – 2016-06-13
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-04-07
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot näringsutskottet 14-. Suppleant konstitutionsutskottet 10-14, näringsutskottet 10-14, arbetsmarknadsutskottet 10-14 och 16-, socialutskottet 14-, kulturutskottet 14-16 och EU-nämnden 16-. Ledamot talmannens grupp för jämställdhetsfrågor 11-14 och Nordiska rådets svenska delegation 14-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 10-14. Ersättare SHA-nämnden 11-. Talesperson för KD i näringsfrågor (energi, handel och export).
Föräldrar
Traversföraren Axel Lövgren och apoteksteknikern Margit Lövgren, f. Hedman.
Utbildning
Grundskola, Stora Valla-skolan i Degerfors, slutår 80. Gymnasieskola, reklam & dekoration, Karolinska skolan i Örebro, slutår 82. Kurser i turismvetenskap, Mitthögskolan, Östersund, Härnösand, Sundsvall 97-99. Kurs i statsvetenskap, Högskolan Väst, Uddevalla 00.
Anställningar
Dekoratör/säljare inom kläder/skor 82-88. Layoutare, Storfors Press 87-88. Ombudsman, Kristdemokraterna i Värmland, Karlstad 88-93. Utbildningsansvarig, Kristdemokraterna i Sverige, Stockholm 93-97. Konsult inom ledarskap, team- och organisationsutveckling 97-. Projektsamordnare för internationellt projekt inom mötesindustrin, Meeting Professionals International, MPI 97-00. Förtroendevald, Trollhättans stad med flera uppdragsgivare 98-. Verksamhetschef/företagsutvecklare, Coompanion Fyrbodal 07-10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Energikommissionen 15-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kristinehamn 91-93. Kommunfullmäktig, Trollhättan 98-16, gruppledare 98-06. Ledamot, kommunstyrelsen, Trollhättan 98-06. Ledamot, berednings- och ledningsutskottet, pensionärsrådet, näringslivsdelegationen, ledningsgruppen för Agenda 21, ledningsgruppen för planfrågor. Ledamot, arbetsmarknadsberedning 99-02 och arbetsförmedlingsnämnden 03-07. Ledamot, kulturnämnden, Kristinehamn 91-93. Ordförande, konstinköpsutskottet, Kristinehamn. Styrelseledamot, Trollhättans Tomt AB 06-10, Visit Trollhättan AB 02-07 och Trollhättans Stadshus AB 01-06. Ersättare, styrelsen för Trollhättan Energi och Miljö AB 98-01. Landstingsfullmäktig, Värmland 91-93. Ledamot, etikkommittén och besvärsnämnden. Ersättare, Värmlands Teater- och Musikstiftelse, Värmlands Turistråd och Invandrarrådet, Landstinget i Värmland 91-93. Ledamot, Samarbetskommittén Trollhättan-Vänersborg (Tvåstadskommittén) 98-06 och Kommunalförbundet Fyrstadskansliet 98-00. Ersättare, Regionkommittén för Fyrstad 98-06, styrelsen för Kommunförbundet Fyrbodal 98-06 och direktionen för Kommunalförbundet Fyrbodal 05-06. Ledamot, arbetsgruppen för Fallens Dagar 00-03, arbetsgruppen för Bättre villkor för ensamstående föräldrar 99-00, tvärpolitisk skolplanegrupp 99 och 03-04, valberedningen för West Sweden, föreningsstyrelsen och bolaget 00-11. Ledamot, Primärvårdsstyrelsen Fyrbodal, Västra Götalandsregionen 06-10. Ledamot, Arbetsgruppen för valkretsindelning, Västra Götalandsregionen 99-06. Ledamot, styrgrupp kring infrastruktur, inför bildandet av Västra Götalandsregionen 97-98. Styrelseledamot, Film i Väst AB 99-01. Ledamot, styrgrupp för Mentorprojektet Politikerroll i förändring, Kommunförbundet i Älvsborgs län 98-99. Ersättare, styrelsen för Kommuninvest Ek för. 03-07 och Svenska Kommunförbundets demokrati- och självstyrelseberedning 99-03. Ledamot, Svenska Kommunförbundets/Sveriges Kommuner och Landstings FoU-råd 03-07. Ledamot, revisionen Folkets Hus/Kulturhuset Trollhättan 15-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, valberedningen, Kristdemokraterna 91-94. Styrelseledamot (KD), Västra Götaland 00-05. Distriktsordförande, styrelsen för Västra Götaland Norra 00-05, 2:e vice ordförande 97-99, adjungerad riksdagsledamot 10-. Ordförande, styrelsen KD, Trollhättan 97-. Ersättare styrelsen, Huddinge 95-96 och Filipstad 83-84. Ledamot, styrelsen, Kristinehamn 89-93. Ledamot, förbundsstyrelsen KD och KD-K 90-94. Vice ordförande, distriktet Örebro-Värmland 89-93. Styrelseordförande, Kristinehamn 89-93, Degerfors Kristdemokratiska Kvinnoförbund KD-K 80-82. Ledamot, valberedningen, Västra Götaland 04-08. Ordförande, Ledarnas enskilda chefsförening. Ledamot, förbundsrådet 11, vice ordförande 09-10, ledamot, föreningsstyrelsen 08-09. Ledamot/ersättare, styrelsen för Trollhättans FN-förening 04-. Ordförande, Velanda Skola Föräldraförening, Trollhättan 04-09. Ledamot, Samarbetsrådet för Föräldraföreningar (SAR) i Trollhättan 98-01. Coming, present and past president Lions Club, Trollhättan 14-16. Ordförande, Intresseorganisationen för ASF, SKOOPI 13-. Ledamot, Kontrollkommittén Nordiska Investeringsbanken och Fonder 15-. Ledamot, styrelsen SRF-Sveriges regionala flygplatser.
Litteratur
Professional Meetings Management - A European handbook (tillsammans med andra) och Hur långt är ett snöre? Svenska Kommunförbundet - Framtidsprojektet (tillsammans med andra).
Bostadsort
Trollhättan
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Svensk gruvnäring och cirkulär ekonomi
Interpellation 2017/18:386 av Penilla Gunther (KD)
Interpellation 2017/18:386 Svensk gruvnäring och cirkulär ekonomi av Penilla Gunther KD till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S I oktober ställde jag en interpellation till miljöminister Karolina Skog. Interpellationen behandlade den beställda utredningen från Naturvårdverket om förbud mot uranbrytning,- Inlämnad
- 2018-02-19
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Satellituppskjutning och rymdstrategi
Interpellation 2017/18:388 av Penilla Gunther (KD)
Interpellation 2017/18:388 Satellituppskjutning och rymdstrategi av Penilla Gunther KD till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Det planeras nu en statsstödd satsning på satellituppskjutning från Esrange, har närings- och innovationsministern meddelat. Detta sker i samband med upprättandet av en svensk nationell- Inlämnad
- 2018-02-20
- Besvarare
- Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)
Nordiskt forskningssamarbete om missbruk och beroendefrågor
Skriftlig fråga 2017/18:1092 av Penilla Gunther (KD)
Fråga 2017/18:1092 Nordiskt forskningssamarbete om missbruk och beroendefrågor av Penilla Gunther KD till Socialminister Annika Strandhäll S För ungefär ett år sedan hade jag och statsrådet Strandhäll en interpellationsdebatt angående nordiskt forskningssamarbete om missbruk och beroendefrågor IP 2016/17:493Frågan hade- Inlämnad
- 2018-03-23
- Besvarare
- Socialminister Annika Strandhäll (S)
Handelspolitik
Betänkande 2017/18:NU11
Majoriteten av livsmedelsexporten från Sverige kommer från ett fåtal större företag och det är endast tio procent av alla svenska livsmedelsföretag som exporterar. Regeringen genomför just nu flera satsningar för att främja den svenska livsmedelsexporten. Det ser riksdagen positivt på, men betonar samtidigt vikten av att det finns en regional spridning i åtgärderna. Även små och medelstora företag på landsbygden som inte exporterar i dag borde nås av den här typen av satsningar.
Därför riktar riksdagen en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om vikten av att exportprogrammen och andra åtgärder når små och medelstora livsmedelsföretag i hela landet.
Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017 om handelspolitik. Riksdagen sa nej till övriga motioner.
- Behandlade dokument
- 49
- Förslagspunkter
- 10
- Reservationer
- 19
- Anföranden och repliker
- 20, 84 minuter
- Justering
- 2018-03-15
- Bordläggning
- 2018-03-21
- Debatt
- 2018-03-22
- Beslut
- 2018-03-22
Äldrefrågor
Betänkande 2017/18:SoU14
Riksdagen anser att äldres delaktighet och självbestämmande i den vardagliga omsorgen behöver öka. En del i detta är att förenkla kommunernas prövning av hjälp och bistånd till äldre. Äldre som bara behöver till exempel trygghetslarm, enklare service eller sociala insatser i mindre omfattning ska inte behöva gå igenom en stor biståndsprövning. Kommunerna ska inte behöva använda mycket tid och resurser till detta.
Riksdagen uppmanade därför regeringen i ett tillkännagivande att så fort som möjligt återkomma till riksdagen med ett förslag om förenklad biståndsprövning för äldre.
Riksdagens ställningstagande kom när riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017. Riksdagen sa nej till övriga motioner, framför allt med hänvisning till att utredningar och arbete redan pågår i flera av frågorna.
- Behandlade dokument
- 49
- Förslagspunkter
- 17
- Reservationer
- 23
- Anföranden och repliker
- 10, 63 minuter
- Justering
- 2018-03-13
- Bordläggning
- 2018-03-20
- Debatt
- 2018-03-21
- Beslut
- 2018-03-21
med anledning av prop. 2017/18:121 Modernare adoptionsregler
Motion 2017/18:4006 av Caroline Szyber m.fl. (KD)
Motion till riksdagen 2017/18:4006 av Caroline Szyber m.fl. KD med anledning av prop. 2017/18:121 Modernare adoptionsregler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om att sambor ska kunna adoptera. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sambor hos vilka barnet har varit eller är- Inlämnad
- 2018-03-21
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU14
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
Svensk försvarsnära industri
Interpellation 2017/18:427 av Penilla Gunther (KD)
Interpellation 2017/18:427 Svensk försvarsnära industri av Penilla Gunther KD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Sverige har en framstående flyg- och rymdindustri. En avsevärd del av denna finns i Västsverige och Trollhättan, representerad av GKN Aerospace, tidigare Volvo Aero. Sedan Volvo Aero köptes upp av den- Inlämnad
- 2018-03-09
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
med anledning av prop. 2017/18:119 Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn
Motion 2017/18:3996 av Aron Modig m.fl. (KD)
Motion till riksdagen 2017/18:3996 av Aron Modig m.fl. KD med anledning av prop. 2017/18:119 Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska följa upp eventuella följdverkningar av lagändringarna och vid- Inlämnad
- 2018-03-14
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SfU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Regeringens reformer för ren- och gruvnäringen
Skriftlig fråga 2017/18:952 av Penilla Gunther (KD)
Fråga 2017/18:952 Regeringens reformer för ren- och gruvnäringen av Penilla Gunther KD till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Under 2013 gav dåvarande regering Länsstyrelsen i Norrbotten i uppdrag att leda ett arbete för att ta fram en rapport. Rapporten skulle komma att ge förslag till förbättring av- Inlämnad
- 2018-03-01
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Mineralpolitik
Betänkande 2017/18:NU10
Riksdagen sa nej till 21 motioner om mineralpolitik från allmänna motionstiden 2017. Anledningen till det är bland annat att regeringen nyligen har tillsatt eller tagit emot utredningar inom området mineralpolitik. Motionerna handlar bland annat om utvinning av fossila energitillgångar, mineralstrategin och mineraler och miljö.
- Behandlade dokument
- 21
- Förslagspunkter
- 6
- Reservationer
- 12
- Anföranden och repliker
- 24, 84 minuter
- Justering
- 2018-02-15
- Bordläggning
- 2018-02-27
- Debatt
- 2018-02-28
- Beslut
- 2018-03-01
Vissa elmarknadsfrågor
Betänkande 2017/18:NU9
Riksdagen sa nej till 49 motioner från allmänna motionstiden 2017 om vissa elmarknadsfrågor. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår insatser och utredningar inom området. Motionerna handlar bland annat om handläggningstider för nätkoncessioner, den framtida elförsörjningen och elcertifikatssystemet.
- Behandlade dokument
- 20
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 8
- Anföranden och repliker
- 12, 56 minuter
- Justering
- 2018-02-15
- Bordläggning
- 2018-02-27
- Debatt
- 2018-02-28
- Beslut
- 2018-02-28
Gröna jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa
Interpellation 2017/18:387 av Penilla Gunther (KD)
Interpellation 2017/18:387 Gröna jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa av Penilla Gunther KD till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Skogsstyrelsen har tillsammans med 25 andra myndigheter fått i uppdrag att tillvarata den jobbpotential som finns inom de gröna näringarna. Målgruppen för de gröna jobben- Inlämnad
- 2018-02-20
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
med anledning av prop. 2017/18:80 Ny lag om bostadsanpassningsbidrag
Motion 2017/18:3981 av Caroline Szyber m.fl. (KD)
Motion till riksdagen 2017/18:3981 av Caroline Szyber m.fl. KD med anledning av prop. 2017/18:80 Ny lag om bostadsanpassningsbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bostadsanpassningsbidrag även ska kunna lämnas för åtgärder som förbättrar brandsäkerheten i bostaden- Inlämnad
- 2018-02-14
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson S Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Migrationsminister och biträdande- Datum
- 2018-01-18
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Högre utbildning och forskningsminister, Helene Hellmark Knutsson S Socialminister Annika Strandhäll S Infrastrukturminister Tomas Eneroth S- Datum
- 2017-12-14
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Betänkande 2017/18:NU2
3,9 miljarder ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet regional tillväxt. Mest pengar får regionala tillväxtåtgärder, 2,1 miljarder kronor. 1,4 miljarder går till Europeiska regionala utvecklingsfonden och 401 miljoner kronor går till transportbidrag. Riksdagen ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.
Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.
- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 23, 94 minuter
- Justering
- 2017-11-30
- Bordläggning
- 2017-12-08
- Debatt
- 2017-12-11
- Beslut
- 2017-12-12
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Betänkande 2017/18:NU1
Sju miljarder för 2018 går till utgiftsområdet näringsliv. Mest pengar får Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling, drygt 2,9 miljarder kronor. 1,1 miljarder går till Näringslivsutveckling och Exportfrämjande verksamhet får knappt 3,2 miljoner kronor. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.
Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.
- Behandlade dokument
- 14
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 54, 159 minuter
- Justering
- 2017-11-30
- Bordläggning
- 2017-12-08
- Debatt
- 2017-12-11
- Beslut
- 2017-12-12
Utgiftsområde 21 Energi
Betänkande 2017/18:NU3
Cirka 3,6 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet energi. Mest pengar går till energiforskning, knappt 1,5 miljarder kronor. 975 miljoner kronor går till energiteknik. Statens energimyndighet får drygt 313 miljoner kronor. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.
Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.
Riksdagen godkände regeringens förslag på hur stor elberedskapsavgiften sammanlagt får vara. Riksdagen godkände också det statliga affärsverket Svenska kraftnäts investeringsplan för perioden 2018-2020 och Svenska kraftnäts finansiella befogenheter för 2018.
- Behandlade dokument
- 7
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 32, 109 minuter
- Justering
- 2017-11-23
- Bordläggning
- 2017-12-05
- Debatt
- 2017-12-06
- Beslut
- 2017-12-07
Statliga företag
Betänkande 2017/18:NU4
Riksdagen har behandlat två skrivelser från regeringen.
- En redogörelse över hur det föregående verksamhetsåret såg ut för företag som ägs av staten.
- En skrivelse om Riksrevisionens rapport om de bolag staten äger.
I skrivelsen om de statligt ägda företagens verksamhetsår redogör regeringen för utvecklingen i bolagen. Regeringen konstaterar bland annat att det är viktigt att kontinuerligt se över vilka bolag staten äger och varför staten äger dem. Det är något som även Riksrevisionen kommer fram till i sin granskning av hur regeringen arbetar med att förvalta de statligt ägda bolagen.
Riksrevisionen rekommenderar bland annat att regeringen intensifierar arbetet med att implementera organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings (OECD) riktlinjer. De handlar om att utvärdera och informera om vad syftet är med att äga varje enskilt bolag som staten äger.
Regeringen håller med om att det är viktigt med kontinuerlig utvärdering, men menar också att de i princip redan följer riktlinjerna. Riksdagen la skrivelserna till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
Riksdagen sa samtidigt nej till motioner från allmänna motionstiden 2017/18 som rör statliga företag.
- Behandlade dokument
- 35
- Förslagspunkter
- 12
- Reservationer
- 13
- Anföranden och repliker
- 28, 99 minuter
- Justering
- 2017-11-16
- Bordläggning
- 2017-11-22
- Debatt
- 2017-11-23
- Beslut
- 2017-11-23
Förbud mot uranbrytning i Sverige
Interpellation 2017/18:87 av Penilla Gunther (KD)
Interpellation 2017/18:87 Förbud mot uranbrytning i Sverige av Penilla Gunther KD till Miljöminister Karolina Skog MP Australien, Kazakstan, Kanada, Ryssland, Niger och Namibia. Av dessa länder kan tre svårligen kallas välfungerande demokratier, och de kan knappast heller anses vara förkämpar för en god och välfungerande- Inlämnad
- 2017-10-27
- Besvarare
- Miljöminister Karolina Skog (MP)