Maria Ferm (MP)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Studerande.
- Född år
- 1985
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- E-post
- maria.ferm@riksdagen.se
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-11-30 – 2022-09-26
- Ledig
- 2019-01-23 – 2021-11-30
- Ordinarie
- 2016-01-01 – 2019-01-22
- Ledig
- 2015-05-18 – 2015-12-31
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2015-05-17
Miljöpartiet de gröna
- Förste vice gruppledare
- 2018-09-24 – 2019-02-06
- Gruppledare
- 2018-01-16 – 2018-09-24
- Förste vice gruppledare
- 2016-11-01 – 2018-01-15
- Gruppledare
- 2016-01-01 – 2016-11-01
- Förste vice gruppledare
- 2015-05-18 – 2015-12-31
- Gruppledare
- 2015-03-18 – 2015-05-18
- Förste vice gruppledare
- 2015-01-02 – 2015-03-18
- Gruppledare
- 2014-09-29 – 2015-01-01
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2021-12-01 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-01-23
- Suppleant
- 2016-02-02 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-05-21
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-01-11 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-01-23
- Suppleant
- 2016-02-02 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2015-05-21
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-01-23
- Suppleant
- 2016-02-09 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2021-12-01 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2021-12-01 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-01-23
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2019-01-30
- Ledamot
- 2018-01-16 – 2018-10-02
- Ersättare
- 2016-11-01 – 2018-01-15
- Ledamot
- 2016-01-01 – 2016-10-31
- Ersättare
- 2015-05-22 – 2015-12-31
- Ledamot
- 2015-03-18 – 2015-05-21
- Ersättare
- 2015-02-05 – 2015-03-18
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-02-05
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2019-01-23
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2015-03-25 – 2016-11-09
- Ledamot
- 2015-01-28 – 2015-03-25
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2015-01-28
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2018-02-02 – 2019-01-23
Valberedningen
- Suppleant
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot justitieutskottet 10-14 och socialförsäkringsutskottet 14-15 och 18-. Suppleant socialförsäkringsutskottet 10-14 och 16-18, EU-nämnden 10-14 och 18-, arbetsmarknadsutskottet 14-15 och 16- och finansutskottet 16-19. Ledamot krigsdelegationen 14-, ledamotsrådet 15, riksdagsstyrelsen 14-15 och 16 samt Utrikesnämnden 18-19. Ersättare riksdagsstyrelsen 15 och 16-19. Suppleant ledamotsrådet 14-15 och 6 och riksdagens valberedning 14-18. Gruppledare, Miljöpartiet de gröna 14 och 15, vice gruppledare 15 och 16-.
Utbildning
Gymnasieskola, Vellinge, slutår 04. Programmet Språk, migration & globalisering, Malmö högskola, Malmö, slutår 08.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Rikspolisstyrelsen 11-. Ledamot i Migrationsverkets insynsråd och Säkerhetspolisens insynsråd. Särskild utredare i utredningen om lagliga vägar för att söka asyl i EU.
Kommunala uppdrag
Ledamot, stadsdelsfullmäktige Centrum i Malmö 06-08.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Språkrör, Grön Ungdom Malmö 07-08. Ledamot, Gröna Studenters Riksstyrelse 07-08. Språkrör, Grön Ungdom 08-11. Ledamot, programrådet för kandidatprogrammet Politik och aktivt medborgarskap vid Södertörns högskola 11.
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden
Motion 2018/19:2749 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2018/19:2749 av Åsa Lindhagen m.fl. MP Barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbeta en nationell hemlöshetsstrategi med fokus på barns rättigheter på bostadsmarknaden samt stimulera kommuner att ta fram- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2018/19:CU11 2018/19:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Effektiv styrning mot klimatmålen
Motion 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. MP Effektiv styrning mot klimatmålen Sammanfattning I denna motion lyfter Miljöpartiet fram förslag för mer effektiv styrning mot klimatmålen, med utgångspunkt i det klimatpolitiska ramverket. Plan- och bygglagen, skogsvårdslagen och många andra regelverk är- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 19
- Utskottsberedning
- 2018/19:CU12 2018/19:FiU34 2018/19:KU32 2018/19:MJU4 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (19 yrkanden): 19 avslag
Klimatet kan inte vänta
Motion 2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. MP Klimatet kan inte vänta Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Inledning 1 Nollutsläpp från transporter 1.1 Utfasning av fossila bränslen 1.2 Tågtrafik 1.3 Godstransporter 2 100 procent förnybart 2.1 Solenergi 2.2 Ett mer flexibelt elsystem- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 31
- Utskottsberedning
- 2018/19:CU11 2018/19:FiU22 2018/19:FiU6 2018/19:MJU1 2018/19:MJU12 2018/19:MJU17 2018/19:MJU4 2018/19:MJU5 2018/19:NU12 2018/19:NU14 2018/19:NU8 2018/19:SkU10 2018/19:SkU12 2018/19:TU13 2018/19:TU15 2018/19:TU16 2018/19:TU17 2018/19:TU5 2018/19:UU14
- Riksdagsbeslut
- (31 yrkanden): 6 avslag, 25 saknar beslutsinformation
Psykisk ohälsa hos barn och unga
Motion 2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. MP Psykisk ohälsa hos barn och unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka första linjens psykiatri och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att steg- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 15
- Utskottsberedning
- 2018/19:KrU8 2018/19:SoU11 2018/19:SoU15 2018/19:SoU9 2018/19:UbU10 2018/19:UbU13 2018/19:UbU8 2018/19:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (15 yrkanden): 15 avslag
Möjlighet till uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder
Motion 2018/19:2728 av Maria Ferm m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2018/19:2728 av Maria Ferm m.fl. MP Möjlighet till uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra förslagen i SOU 2017:84 Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SfU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Värna och utveckla det öppna regelverket för arbetskraftsinvandring
Motion 2018/19:2727 av Maria Ferm m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2018/19:2727 av Maria Ferm m.fl. MP Värna och utveckla det öppna regelverket för arbetskraftsinvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra lagstiftningen för att motverka utvisningar på grund av bagatellartade misstag och smärre fel, och- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2018/19:SfU16 2018/19:SfU18
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 10 avslag
Utöka barnahusen och deras uppdrag
Motion 2018/19:2329 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2018/19:2329 av Åsa Lindhagen m.fl. MP Utöka barnahusen och deras uppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett utökat antal barnahus och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stöd och behandling- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2018/19:JuU14 2018/19:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Bättre tillgång till teckenspråksutbildning för anhöriga
Motion 2018/19:2328 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2018/19:2328 av Åsa Lindhagen m.fl. MP Bättre tillgång till teckenspråksutbildning för anhöriga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av förbättrade villkor för teckenspråksutbildning för föräldrar, syskon och andra nära anhöriga och tillkännager- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En mer medmänsklig flyktingpolitik
Motion 2018/19:2322 av Maria Ferm m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2018/19:2322 av Maria Ferm m.fl. MP En mer medmänsklig flyktingpolitik Sammanfattning Sedan 2016 har Sverige en tillfälligt mer restriktiv migrationslagstiftning som under en begränsad tid anpassar det svenska regelverket till miniminivån enligt EU-rätten och internationella konventioner. Lagen- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2018/19:SfU16 2018/19:SfU17
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Förbättra och stärk LSS
Motion 2018/19:2308 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2018/19:2308 av Åsa Lindhagen m.fl. MP Förbättra och stärk LSS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stöd till kommunerna att bistå personer som fått avslag på assistansersättning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2018/19:SoU12
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
En extern granskningskommission om medicinska åldersbedömningar av asylsökande
Motion 2018/19:2305 av Maria Ferm m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2018/19:2305 av Maria Ferm m.fl. MP En extern granskningskommission om medicinska åldersbedömningar av asylsökande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en extern granskningskommission om medicinska åldersbedömningar av asylsökande och- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SoU8
Förbättra situationen för ensamkommande ungdomar
Motion 2018/19:2300 av Maria Ferm m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2018/19:2300 av Maria Ferm m.fl. MP Förbättra situationen för ensamkommande ungdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kortare väntetider för ensamkommande barn och unga och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2018/19:SfU16 2018/19:SoU8
Nya reformer för hbtq-personers rättigheter
Motion 2018/19:2297 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2018/19:2297 av Åsa Lindhagen m.fl. MP Nya reformer för hbtq-personers rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en moderniserad könstillhörighetslag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2018/19:CU7 2018/19:KU27 2018/19:SfU16 2018/19:SfU21 2018/19:SoU8 2019/20:KrU7
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 1 avslag, 8 saknar beslutsinformation
En jämlik skola
Motion 2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. MP En jämlik skola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om finansiering av jämlikhet i skolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skattepengarna ska- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- 2018/19:UbU1 2018/19:UbU10 2018/19:UbU13 2018/19:UbU7 2018/19:UbU8 2018/19:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): 14 avslag
Nyanländas företagande
Motion 2018/19:1398 av Maria Ferm m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2018/19:1398 av Maria Ferm m.fl. MP Nyanländas företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till spårbyte för asylsökande företagare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2018/19:AU7 2018/19:NU7 2018/19:SfU16
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Fasa ut fossila subventioner
Motion 2018/19:1397 av Lorentz Tovatt m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2018/19:1397 av Lorentz Tovatt m.fl. MP Fasa ut fossila subventioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt ta fram en plan för hur dagens fossila subventioner ska fasas ut och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2018/19:MJU4 2018/19:SkU12
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Ny bolagsform för mikroföretagare
Motion 2018/19:1396 av Lorentz Tovatt m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2018/19:1396 av Lorentz Tovatt m.fl. MP Ny bolagsform för mikroföretagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en ny bolagsform för mikroföretagande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Regelbördan för småföretagande är omfattande.- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:CU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Spårbyte för fler
Motion 2018/19:601 av Maria Ferm (MP)
Motion till riksdagen 2018/19:601 av Maria Ferm MP Spårbyte för fler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort kravet på styrkt identitet vid spårbyte och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge alla asylsökande- Inlämnad
- 2018-11-21
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2018/19:SfU16
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Barns rätt till alla sina föräldrar
Motion 2018/19:321 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2018/19:321 av Annika Hirvonen Falk m.fl. MP Barns rätt till alla sina föräldrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att barn ska kunna ha fler än två juridiska vårdnadshavare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det- Inlämnad
- 2018-11-13
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2018/19:CU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag