Lars Tysklind (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Västra Götalands läns västra
- Titel
- Distriktstandläkare
- Född år
- 1953
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2018-09-24
Folkpartiet liberalerna
- Kvittningsperson
- 2014-09-29 – 2015-11-24
Liberalerna
- Kvittningsperson
- 2015-11-24 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2015-03-06 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-03-05
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2007-10-03
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2015-03-06 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-03-05
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-03-10 – 2006-10-02
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2012-10-01 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2004-12-16 – 2005-01-17
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2012-05-03 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-05-02
- Suppleant
- 2007-10-04 – 2010-10-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2015-04-22
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
Bostadsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Lagutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-12
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Valberedningen
- Suppleant
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-. Ledamot bostadsutskottet 02-06, civilutskottet 06-10, trafikutskottet 10-15 och miljö- och jordbruksutskottet 15-. Suppleant lagutskottet 02-06, näringsutskottet 04-05 och 12-14, trafikutskottet 06-07 och 15-, miljö- och jordbruksutskottet 06-15, EU-nämnden 06-10 och 14-, skatteutskottet 07-14, civilutskottet 10-, försvarsutskottet 14- och socialutskottet 14-15. Suppleant riksdagens valberedning 10.
Föräldrar
Folkskolläraren och kantorn Einar Tysklind och kontoristen Kerstin Tysklind, f. Ådahl.
Utbildning
Realexamen 69. Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, slutår 72. Tandläkarexamen 77. Universitetsstudier i historia 78.
Anställningar
Distriktstandläkare, Kungsbacka 77-81. 1:e distriktstandläkare, Fjärås 81-87. Distriktstandläkare, Tanumshede 87-89 och Strömstad 89-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor 05-. Ledamot, Gentekniknämnden 06-, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 07-16 och Transportinfrastrukturkommittén 09-10. Miljömålsberedningen 15-16.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Strömstad 88-. Ledamot, kommunstyrelsen 89-02, arbetsutskottet 89-94 och 99-02. Ledamot, byggnadsnämnden 92-94, 2:e vice ordförande 92-94, miljönämnden 95-02, ordförande 95-02, handikapprådet 99-02 och pensionärsrådet 99-02. Ordförande, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Kungsbacka kommun 85-87. Styrelseledamot, AB Strömstadsbyggen 92-94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Tjänstetandläkarföreningen i Halland 80-84. Ordförande, Folkpartiet liberalerna/Liberalerna 15-), Bohuslän 08-. Styrelseledamot, Liberalerna Västsverige 16-.
Bostadsort
Strömstad
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
finansiering av pilotprojekt för lokal samförvaltning av fisket
Skriftlig fråga 2004/05:2108 av Tysklind, Lars (fp)
den 16 augusti Fråga 2004/05:2108 av Lars Tysklind fp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om finansiering av pilotprojekt för lokal samförvaltning av fisket I linje med riksdagsbehandlingen av proposition 2003/04:51, Kust-och insjöfiske samt vattenbruk gav regeringen Fiskeriverket i uppdrag att samordna ett- Inlämnad
- 2005-08-16
- Besvarare
- Ann-Christin Nykvist (S)
fastighetsbeskattningen
Interpellation 2004/05:555 av Tysklind, Lars (fp)
den 25 april Interpellation 2004/05:555 av Lars Tysklind fp till finansminister Pär Nuder om fastighetsbeskattningen I vissa delar av landet leder prisökningarna på fastigheter och därmed höjda taxeringsvärden till en helt orimlig fastighetsbeskattning. Problemet finns både i expansiva storstadsområden och i attraktiva- Inlämnad
- 2005-04-25
- Besvarare
- Pär Nuder (S)
strandskyddsbestämmelserna i Halland
Interpellation 2004/05:565 av Andersson, Jan (c)
den 2 maj Interpellation 2004/05:565 av Jan Andersson c till statsrådet Lena Sommestad om strandskyddsbestämmelserna i Halland Hallands län utvecklas på ett positivt sätt och jag kan spå en väldigt ljus framtid för vårt Halland. Efterfrågan på bostäder i det kustnära landskapet ökar liksom sökandet efter etableringsmark.- Inlämnad
- 2005-05-02
- Besvarare
- Lena Sommestad (S)
långsiktig strategi för E 6 i Bohuslän
Interpellation 2004/05:560 av Tysklind, Lars (fp)
den 28 april Interpellation 2004/05:560 av Lars Tysklind fp till statsrådet Ulrica Messing om långsiktig strategi för E 6 i Bohuslän Utbyggnaden av väg E 6 till motorvägsstandard har mycket stor betydelse för utvecklingen av kommunerna i norra Bohuslän. Bättre kommunikationer ger bland annat förutsättningar för nyetableringar- Inlämnad
- 2005-04-28
- Besvarare
- Ulrica Messing (S)
översyn av expropriationsersättning
Interpellation 2004/05:511 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)
den 12 april Interpellation 2004/05:511 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till justitieminister Thomas Bodström om översyn av expropriationsersättning Riksdagen begärde våren 2004 att regeringen utvärderar ersättningsreglerna vid expropriation. Denna begäran är en väsentlig del i en överenskommelse mellan regeringen- Inlämnad
- 2005-04-12
- Besvarare
- Thomas Bodström (S)
lokalisering av vindkraft i Öresund
Interpellation 2004/05:469 av Thalén Finné, Ewa (m)
den 15 mars Interpellation 2004/05:469 av Ewa Thalén Finné m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om lokalisering av vindkraftverk i Öresund Vid etablering av vindkraftverk finns många motstående intressen, som till exempel kulturmiljön, naturvården, boendemiljön, fiskens och yrkesfiskets krav. Under den tidsperiod- Inlämnad
- 2005-03-15
- Besvarare
- Mona Sahlin (S)
ersättningsregler vid expropriation
Interpellation 2004/05:514 av Tysklind, Lars (fp)
den 13 april Interpellation 2004/05:514 av Lars Tysklind fp till justitieminister Thomas Bodström om ersättningsregler vid expropriation I ett betänkande från bostadsutskottet bet. 2003/04:BoU13 från våren 2004 slås det fast att regeringen inom en snar framtid ska ta initiativ till en utvärdering av expropriationslagens- Inlämnad
- 2005-04-13
- Besvarare
- Thomas Bodström (S)
åretruntboende i skärgården
Interpellation 2004/05:453 av Runegrund, Rosita (kd)
den 9 mars Interpellation 2004/05:453 av Rosita Runegrund kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om åretruntboende i skärgården Riksdagen har beslutat om en ändring i jordabalken som innebär att tredimensionell fastighetsindelning är möjlig sedan den 1 januari 2004. Genom denna lag kan ett och samma hus ha olika- Inlämnad
- 2005-03-09
- Besvarare
- Mona Sahlin (S)
energibesparande åtgärder
Interpellation 2004/05:425 av Gunnar Persson, Sven (kd)
den 24 februari Interpellation 2004/05:425 av Sven Gunnar Persson kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om energibesparande åtgärder Statens energimyndighet STEM bildades 1998 och ska arbeta för att ställa om det svenska energisystemet till ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt system genom att leda statens- Inlämnad
- 2005-02-24
- Besvarare
- Mona Sahlin (S)
prövning av vindkraftverk
Interpellation 2004/05:485 av Tysklind, Lars (fp)
den 22 mars Interpellation 2004/05:485 av Lars Tysklind fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om prövning av vindkraftverk Folkpartiet liberalerna har i ett flertal sammanhang lyft fram krav på förenklingar av regelverket i plan- och bygglagen PBL och miljöbalken i syfte att effektivisera tillståndsprocesser.- Inlämnad
- 2005-03-22
- Besvarare
- Mona Sahlin (S)
statlig styrning av kommunala bostadsföretag
Skriftlig fråga 2004/05:817 av Tysklind, Lars (fp)
den 28 januari Fråga 2004/05:817 av Lars Tysklind fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om statlig styrning av kommunala bostadsföretag Folkpartiet har i sin budgetmotion lagt förslag om att Statens bostadsnämnd och den verksamhet som nämnden bedriver med omstrukturering av kommunala bostadsbolag ska avvecklas.- Inlämnad
- 2005-01-28
- Besvarare
- Mona Sahlin (S)
utbyggnaden av E6 i Bohuslän
Skriftlig fråga 2004/05:810 av Tysklind, Lars (fp)
den 28 januari Fråga 2004/05:810 av Lars Tysklind fp till statsrådet Ulrica Messing om utbyggnaden av E 6 i Bohuslän Ett färdigställande av E 6 som motorväg genom hela Bohuslän är en mycket viktig utvecklingsfaktor för denna del av landet. Som svar på en tidigare fråga har jag fått besked från ministern att Sverige- Inlämnad
- 2005-01-28
- Besvarare
- Ulrica Messing (S)
låginkomsttagares bostadsägande
Interpellation 2004/05:130 av Marcelind, Ragnwi (kd)
den 9 november Interpellation 2004/05:130 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Mona Sahlin om låginkomsttagares bostadsägande Ett krav på bostadspolitiken måste vara att familjebildning och barnafödande inte ska behöva skjutas upp på grund av att det inte finns ekonomiska eller praktiska möjligheter till en god boendemiljö- Inlämnad
- 2004-11-09
- Besvarare
- Mona Sahlin (S)
sekretess för 3 G-systemet
Skriftlig fråga 2004/05:266 av Tysklind, Lars (fp)
den 3 november Fråga 2004/05:266 av Lars Tysklind fp till statsrådet Ulrica Messing om sekretess för 3 G-systemet PTS, Post- och telestyrelsen, kan i dag inte lämna ut en fullständig information om var master och antenner för 3 G är lokaliserade. Detta grundas på 8 kap. 6 i sekretesslagen. PTS kan dock informera om- Inlämnad
- 2004-11-03
- Besvarare
- Ulrica Messing (S)
dumpning av torsk vid fiske på västkusten
Skriftlig fråga 2004/05:235 av Tysklind, Lars (fp)
den 28 oktober Fråga 2004/05:235 av Lars Tysklind fp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om dumpning av torsk vid fiske på västkusten SVT:s regionala nyhetsprogram Västnytt har lyft fram ett problem som borde leda till omedelbara åtgärder. Stora mängder fisk dumpas i havet vid fiske på västkusten på grund av- Inlämnad
- 2004-10-28
- Besvarare
- Ann-Christin Nykvist (S)
beskattning av energibesparande åtgärder
Interpellation 2004/05:25 av Andrén, Gunnar (fp)
den 23 september Interpellation 2004/05:25 av Gunnar Andrén fp till finansminister Bosse Ringholm om beskattning av energibesparande åtgärder Enligt regeringen utgör beskattningen av fastigheter en del av kapitalbeskattningen. Bortsett från att detta är svårbegripligt för många som främst har bostaden det må gälla- Inlämnad
- 2004-09-23
- Besvarare
- Bosse Ringholm (S)
utbyggnad av E 6 genom Bohuslän
Skriftlig fråga 2004/05:132 av Tysklind, Lars (fp)
den 15 oktober Fråga 2004/05:132 av Lars Tysklind fp till statsrådet Ulrica Messing om utbyggnad av E 6 genom Bohuslän I regeringsförklaringen kan man läsa att inom ramen för infrastruktursatsningar kommer bland annat E 6 i norra Bohuslän att prioriteras. Men vad betyder detta konkret I norra Bohuslän levde man länge- Inlämnad
- 2004-10-15
- Besvarare
- Ulrica Messing (S)
ekonomisk kompensation till yrkesfiskare
Skriftlig fråga 2003/04:1047 av Tysklind, Lars (fp)
den 5 april Fråga 2003/04:1047 av Lars Tysklind fp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om ekonomisk kompensation till yrkesfiskare Tisdagen den 30 mars kunde man i lokalmedierna i Bohuslän ta del av krav från Bohusläns Socialdemokratiska partidistrikt att fiskare bör få ett ekonomiskt stöd för att kompensera- Inlämnad
- 2004-04-05
- Besvarare
- Ann-Christin Nykvist (S)
nedläggning av Tingsrätten i Stenungsund
Skriftlig fråga 2003/04:738 av Tysklind, Lars (fp)
den 12 februari Fråga 2003/04:738 av Lars Tysklind fp till justitieminister Thomas Bodström om nedläggning av Tingsrätten i Stenungsund Domstolsverket fortsätter att lägga fram utredningar om sammanslagningar och nedläggningar av tingsrätter runtom i Sverige. Nyligen har Domstolsverket presenterat utredningar om Skåne- Inlämnad
- 2004-02-12
- Besvarare
- Thomas Bodström (S)
dialog och samråd inför Fiskeriverkets beslut
Skriftlig fråga 2003/04:474 av Tysklind, Lars (fp)
den 15 december Fråga 2003/04:474 av Lars Tysklind fp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om dialog och samråd inför Fiskeriverkets beslut Sedan Fiskeriverketes styrelse i augusti 2003 fattade beslut om att flytta ut trålgränsen har det förts en omfattande diskussion om själva sakligheten i beslutet och om- Inlämnad
- 2003-12-15
- Besvarare
- Ann-Christin Nykvist (S)