Johanna Jönsson (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Kommunikatör.
- Född år
- 1982
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2021-09-02
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-03-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-02
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-02
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2021-09-02
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-02-05 – 2021-09-02
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-02
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-02
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-02
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-02
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-02
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-02
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-02
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-02
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-10-02
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2021-09-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-. Ledamot utrikesutskottet 18-. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14-, kulturutskottet 14-18, arbetsmarknadsutskottet 14-18 och EU-nämnden 14-18. Suppleant OSSE-delegationen 18-.
Föräldrar
Musikhandledaren Johnny Jönsson och dramapedagogen Britt-Liz Jönsson, f. Svensson.
Utbildning
Gymnasiekompetens, Birkagårdens folkhögskola, Stockholm, slutår 02. Juristlinjen, Stockholms universitet 03-04. Kriminologi, Malmö högskola 08. Fil.kand., internationella relationer, Malmö högskola, slutår 11.
Anställningar
Många kortare anställningar 99-04 och under studietiden 08-10. Flygvärdinna och kabinchef, Etihad Airways Abu Dhabi 04-07. Projektkoordinator, Public affairs Volvo Aero Stockholm 10-11. Projektledare, PS Communications Stockholm 11-12. Politisk sekreterare/kommunikatör, Centerpartiet, stadsmiljöroteln Stockholms kommun 12-14.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Migrationsverkets insynsråd 15-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ersättare, distriktsstyrelsen Centerpartiet, Stockholm 13-14. Ledamot, distriktsstyrelsen Centerpartiet, Stockholm 14-15.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Trygghet i hela landet
Motion 2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. C Trygghet i hela landet Sammanfattning Trygghet är kärnan i många människors livsdröm. Den är för många en grundförutsättning för att finna glädje i jobb, familj, utbildning och fritid. Trygghet är viktig för såväl kvinnor som män, unga som gamla. Den ska värnas- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 48
- Utskottsberedning
- 2016/17:AU5 2016/17:CU6 2016/17:FiU22 2016/17:JuU1 2016/17:JuU16 2016/17:JuU17 2016/17:JuU18 2016/17:JuU19 2016/17:JuU20 2016/17:JuU21 2016/17:JuU5 2016/17:KrU4 2016/17:KU23 2016/17:SfU1 2016/17:SfU15 2017/18:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (48 yrkanden): 39 avslag, 9 bifall,
Giftfri vardag
Motion 2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. C Giftfri vardag Sammanfattning En av Centerpartiets prioriteringar inom miljöpolitiken är arbetet för att skapa en giftfri vardag. Dagligen exponeras vi för olika kemiska ämnen genom maten vi äter, luften vi andas, kläderna vi har på oss och elektroniken vi använder.- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 51
- Utskottsberedning
- 2016/17:CU12 2016/17:CU15 2016/17:FöU7 2016/17:MJU10 2016/17:MJU15 2016/17:MJU22 2016/17:MJU23 2016/17:MJU7 2016/17:MJU7,2016/17:MJU15 2016/17:MJU9 2016/17:NU12 2016/17:NU13 2016/17:SkU1 2016/17:SoU6 2016/17:SoU7 2016/17:TU12 2016/17:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (51 yrkanden): 48 avslag, 3 bifall,
Klimat och förnybar energi
Motion 2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. C Klimat och förnybar energi Sammanfattning Centerpartiet har en lång tradition av att driva politik som förenar ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Vi har en vision om att till 2050 ska vårt samhälle inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, och globalt- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 55
- Utskottsberedning
- 2016/17:FiU1 2016/17:MJU1 2016/17:MJU24 2016/17:NU14 2016/17:NU19 2016/17:SkU22 2016/17:SkU24 2016/17:TU10,2016/17:TU12 2016/17:TU12 2016/17:TU14,2016/17:TU4 2016/17:TU4 2016/17:TU6 2017/18:CU31
- Riksdagsbeslut
- (55 yrkanden): 54 avslag, 3 bifall,
Utveckla hela landet
Motion 2016/17:820 av Annie Lööf m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2016/17:820 av Annie Lööf m.fl. C Utveckla hela landet Sammanfattning I Sverige ska alla kunna leva och förverkliga sina drömmar oavsett var i landet man bor. Grunden till utveckling i hela landet är goda villkor för de små och medelstora företagen som skapar jobb. En välfungerande infrastruktur- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 28
- Utskottsberedning
- 2016/17:CU12 2016/17:CU15 2016/17:FöU7 2016/17:KU30 2016/17:MJU13 2016/17:MJU23 2016/17:MJU24 2016/17:MJU9 2016/17:NU12 2016/17:NU16 2016/17:NU17 2016/17:SkU24 2016/17:SoU10 2016/17:TU4 2016/17:TU6 2016/17:UbU19 2017/18:CU16 2017/18:KU37 2017/18:SoU8
- Riksdagsbeslut
- (28 yrkanden): 25 avslag, 3 bifall,