Björn Söder (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra, plats 16
- Titel
- Civilingenjör.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 63 92
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
OSSE-delegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Sverigedemokraterna
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2013-02-21
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2012-11-27
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2011-11-18 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2012-04-19 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-02-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2013-03-19
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-10-07
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2022-10-09
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2024-04-10 –
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2024-04-10
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-10-24
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2020-02-11 – 2022-10-31
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2020-09-30
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–, 2:e vice talman 14–18. Ledamot utbildningsutskottet 12–13, utrikesutskottet 14–22, försvarsutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Suppleant socialutskottet 10–14, försvarsutskottet 10–22, utrikesutskottet 10–14 och 22–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11 och 13, justitieutskottet 11–18, konstitutionsutskottet 12–14, civilutskottet 12–14, EU-nämnden 12–14 och 18–, utbildningsutskottet 12 och 13–14, finansutskottet 13–14, socialförsäkringsutskottet 13–14, kulturutskottet 13–14, trafikutskottet 13–14, miljö- och jordbruksutskottet 13 och 14 och arbetsmarknadsutskottet 13–14. Ledamot krigsdelegationen 10–, OSSE-delegationen 14– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–20. Suppleant Utrikesnämnden 22–. Gruppledare Sverigedemokraterna 10–14.
Utbildning
Gymnasieskola, treårig teknisk linje 95. Värnpliktig fänrik, K3, 98. Civilingenjörsexamen i kemiteknik, Lunds tekniska högskola 04.
Anställningar
Technical management, Unilever AB 05–09. Revision och utveckling av kontrollprogram, Skånemejerier AB 04. Webbproduktion/delägare, BMJ Aktiv HB 00–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Framtidskommittén 06–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Höör 98–02. Kommunfullmäktig, Helsingborg 06–10. Kommunfullmäktig, Kristianstad 14–. Ombud, SKL 07–. Regionfullmäktig, Region Skåne 06–14, gruppledare 06–10, regionstyrelsen 06–10, Klimatberedningen 07–09. Ledamot, Kommittén för Sydsam 06–10. Ombud, Svenska Kommunförbundet 03–06. Ledamot, flygplatsstyrelsen Kristianstad Österlen Airport 19–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot distriktsstyrelsen, Sverigedemokraterna Syd 97–98, suppleant 99, ledamot 00–02 och 05–11, distriktsordförande 02–05. 2:e vice distriktsordförande, Sverigedemokraterna Skåne 17–. Ledamot, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 01–03 och 05–, suppleant 97–98. Förbundssekreterare, SDU 98–00. Ledamot, Teknologkåren vid Lunds tekniska högskolas fullmäktige 99–00. Ledamot, verkställande utskottet, Sverigedemokraterna 01–15. Ledamot, organisatoriska utskottet, Sverigedemokraterna 02–03. Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 03–05. Partisekreterare 05–15. Ledamot, stiftsfullmäktige, Lunds stift 01–09. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 05–09, ersättare 01–05. Sekreterare, Fädernas kyrka 07–09.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Pilotverksamheten med nationell stödtelefon
Skriftlig fråga 2015/16:1576 av Björn Söder (SD)
Fråga 2015/16:1576 Pilotverksamheten med nationell stödtelefon av Björn Söder SD till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Ett av regeringens förslag till åtgärder mot våldsbejakande extremism har varit en nationell stödtelefon. Den tidigare nationella samordnaren, Mona Sahlin, stod på Folk och Försvars rikskonferens- Inlämnad
- 2016-09-08
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)
Samförståndsavtal om värdlandsstöd
Betänkande 2015/16:UFöU4
Den 4 september 2014 undertecknade Sverige ett samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd. Avtalet ska göra det lättare att göra praktiska förberedelser, så kallat värdlandsstöd, för att ett utländskt förband ska kunna verka inom Sveriges gränser.
Värdlandsstöd kan till exempel behövas vid övningar, kriser eller militära operationer.
Avtalet börjar gälla först när Sverige har meddelat Nato att vissa nödvändiga åtgärder har gjorts. Riksdagen sa ja till regeringens förslag på avtal.
- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 4
- Anföranden och repliker
- 102, 303 minuter
- Justering
- 2016-05-19
- Bordläggning
- 2016-05-24
- Debatt
- 2016-05-25
- Beslut
- 2016-05-25
Mellanöstern och Nordafrika
Betänkande 2015/16:UU12
Riksdagen sa nej till motionsförslag som berörde frågor om Mellanöstern och Nordafrika. Förslagen handlade bland annat om Israel och Palestina, Västsahara, situationen i Libyen samt mänskliga rättigheter i Iran och i Egypten.
Därutöver handlade förslagen om situationen i Irak och Syrien, bland annat bekämpandet av terrororganisationen Daish. Riksdagen välkomnar att Sverige ingår i den internationella koalitionen mot Daish. Riksdagen fördömer Daishs systematiska och omfattande övergrepp mot de mänskliga rättigheterna och den internationella humanitära rätten.
Riksdagen sa också nej till förslag om att erkänna att det har begåtts folkmord i Irak och Syrien. Det med hänvisning till att det inte ankommer på riksdagen som ett representativt organ att göra folkrättsliga ställningstaganden.
- Behandlade dokument
- 67
- Förslagspunkter
- 10
- Reservationer
- 14
- Anföranden och repliker
- 56, 178 minuter
- Justering
- 2016-04-28
- Bordläggning
- 2016-05-10
- Debatt
- 2016-05-11
- Beslut
- 2016-05-11
med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition
Motion 2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:3397 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1INLEDNING- Inlämnad
- 2016-04-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2015/16:152 Samförståndsavtal om värdlandsstöd
Motion 2015/16:3375 av Mikael Jansson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:3375 av Mikael Jansson m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:152 Samförståndsavtal om värdlandsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2015/16:152 Samförståndsavtal om värdlandsstöd. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samförståndsavtalet- Inlämnad
- 2016-04-06
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2015/16:UFöU4
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av skr. 2015/16:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2015
Motion 2015/16:3360 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:3360 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2015/16:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för en omförhandling så att svenska folket kan ges möjlighet att ta- Inlämnad
- 2016-03-31
- Förslag
- 70
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU10 2015/16:UU10,2015/16:UU10
- Riksdagsbeslut
- (70 yrkanden): 70 avslag
med anledning av prop. 2015/16:119 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Motion 2015/16:3352 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:3352 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:119 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör öka satsningarna på humanitärt stöd, vatten, sanitet- Inlämnad
- 2016-03-24
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2015/16:UFöU3
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av skr. 2015/16:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Motion 2015/16:3298 av Mikael Jansson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:3298 av Mikael Jansson m.fl. SD med anledning av skr. 2015/16:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att antalet ledamöter i Siun ska utökas så att samtliga partier som- Inlämnad
- 2016-01-14
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:FöU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak
Betänkande 2015/16:UFöU2
Sverige ska även under 2016 delta i den militära utbildningsinsats som den internationella koalitionen mot Isil (Islamiska staten i Irak och Levanten) genomför i norra Irak. Den svenska styrkan på plats består av 35 personer som har som uppgift att vara rådgivare till och utbilda irakiska försvarsstyrkor. Syftet är att stärka det irakiska försvarets förmåga att stå emot Isils framryckning. Om det behövs kan styrkan utökas med ytterligare 85 personer för förstärknings- och evakueringsinsatser.
Riksdagen sa ja till att regeringen ställer en väpnad styrka på högst 120 personer till förfogande till den 31 december 2016.
- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 7
- Reservationer
- 7
- Anföranden och repliker
- 28, 98 minuter
- Justering
- 2015-12-08
- Bordläggning
- 2015-12-14
- Debatt
- 2015-12-15
- Beslut
- 2015-12-16
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan
Betänkande 2015/16:UFöU1
Sverige ska även under 2016 delta i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats i Afghanistan. Syftet med insatsen är att stärka de afghanska säkerhetsstyrkornas förmåga att självständigt kunna hantera säkerheten i landet. Det svenska bidraget är ytterligare ett steg i avvecklingen av det svenska militära engagemanget i Afghanistan. Riksdagen sa ja till att regeringen ställer en svensk väpnad styrka på högst 50 personer till förfogande till den 31 december 2016 för fortsatt deltagande i insatsen. Det ska dessutom finnas möjlighet att tillfälligt sätta in en förstärknings- och evakueringsstyrka om 200 personer.
- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 55, 138 minuter
- Justering
- 2015-12-08
- Bordläggning
- 2015-12-14
- Debatt
- 2015-12-15
- Beslut
- 2015-12-16
med anledning av skr. 2015/16:50 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av SOS Alarm
Motion 2015/16:3285 av Mikael Jansson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:3285 av Mikael Jansson m.fl. SD med anledning av skr. 2015/16:50 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av SOS Alarm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sekretessreglerna och samtalsordningen mellan SOS Alarm och länskommunikationscentralerna- Inlämnad
- 2015-12-10
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2015/16:FöU4
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Betänkande 2015/16:UU1
Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 1,9 miljarder kronor till området internationell samverkan för år 2016. Mest pengar går till avgifter till internationella organisationer, samarbete inom Östersjöregionen samt freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet.
Riksdagen sa nej till de motioner som har väckts med anledning av regeringens budgetförslag.
- Behandlade dokument
- 11
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 8, 31 minuter
- Justering
- 2015-11-26
- Bordläggning
- 2015-12-02
- Debatt
- 2015-12-03
- Beslut
- 2015-12-09
med anledning av prop. 2015/16:41 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan
Motion 2015/16:3275 av Björn Söder och Mikael Jansson (båda SD)
Motion till riksdagen 2015/16:3275 av Björn Söder och Mikael Jansson båda SD med anledning av prop. 2015/16:41 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om ett svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats- Inlämnad
- 2015-11-19
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UFöU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2015/16:40 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak
Motion 2015/16:3274 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:3274 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:40 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i sina kommande budgetförslag ska skjuta till- Inlämnad
- 2015-11-19
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2015/16:UFöU2
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Säkerhetspolitik
Motion 2015/16:3125 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:3125 av Björn Söder m.fl. SD Säkerhetspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ingå ett defensivt försvarsförbund med Finland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2015/16:FöU1 2015/16:JuU7 2015/16:UU19 2016/17:FöU3 2017/18:UU11 2017/18:UU8
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Motion 2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. SD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka skalskyddet mot fredstida och krigstida sabotage mot den storskaliga vattenkraften och kärnkraften avsnitt- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 86
- Utskottsberedning
- 2015/16:FöU1 2015/16:FöU3 2015/16:FöU5 2015/16:FöU7 2015/16:FöU8 2015/16:JuU20 2015/16:NU4 2015/16:UFöU4 2015/16:UU10 2016/17:FöU3 2016/17:FöU6 2016/17:FöU8 2016/17:SoU7 2017/18:FöU7 2017/18:UU11
- Riksdagsbeslut
- (86 yrkanden): 86 avslag
De kristnas och de övriga minoriteternas situation i inbördeskrigens Irak och Syrien
Motion 2015/16:2129 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:2129 av Julia Kronlid m.fl. SD De kristnas och de övriga minoriteternas situation i inbördeskrigens Irak och Syrien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ytterligare bör verka för att uppmärksamma de humanitära och kulturella- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2015/16:JuU7 2015/16:UU12
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,
Västsahara
Motion 2015/16:2128 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:2128 av Julia Kronlid m.fl. SD Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör genomföra det med anledning av riksdagens betänkande 2012/13:UU8 fattade beslutet om att erkänna Västsahara och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU12
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Situationen för kristna i världen
Motion 2015/16:2127 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:2127 av Julia Kronlid m.fl. SD Situationen för kristna i världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att visa sitt tydliga stöd för kristna kopter i Egypten och verka för att FN och EU ställer tydliga krav på Egyptens regering att garantera- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU12 2015/16:UU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Fredsprocessen i Mellanöstern
Motion 2015/16:2111 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:2111 av Julia Kronlid m.fl. SD Fredsprocessen i Mellanöstern Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör återkalla sitt erkännande av Palestina och förklara det ogiltigt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU12
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag