Eskil Erlandsson (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Kronobergs län
- Titel
- Lantmästare.
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2019-03-12
- Ledig
- 2006-10-06 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2006-10-05
Försvarsutskottet
- Ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Skatteutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Näringsutskottet
- Suppleant
- 1998-12-18 – 2002-09-30
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2019-03-12
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Ordförande
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Vice ordförande
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Vice ordförande
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Vice ordförande
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Ordförande
- 2004-02-05 – 2004-02-18
- Vice ordförande
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Ordförande
- 2002-12-03 – 2002-12-18
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
EU-nämnden
- Förste vice ordförande
- 2019-03-01 – 2019-03-12
- Vice ordförande
- 2018-10-03 – 2019-03-01
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-03
- Vice ordförande
- 2014-10-08 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-10-08
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-10
Riksdagens förvaltningskontor
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2000-06-30
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 1996-03-15 – 1998-10-05
Jordbruksdepartementet
- Landsbygdsminister
- 2010-10-06 – 2010-12-31
- Jordbruksminister
- 2006-10-06 – 2010-10-05
Landsbygdsdepartementet
- Landsbygdsminister
- 2011-01-01 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94-19. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 98-02. Ordförande försvarsutskottet 02-06 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 04 och 06. Vice ordförande sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 03, 04 och 05. Vice ordförande EU-nämnden 14-19 och 1:e vice ordförande 19. Suppleant skatteutskottet 94-02, bostadsutskottet 94-98, näringsutskottet 98-02, miljö- och jordbruksutskottet 02-06 och 14-18, EU-nämnden 02-06 och konstitutionsutskottet 18-19. Suppleant OSSE-delegationen 96-98. Ledamot riksdagens förvaltningsstyrelse 98-00 och riksdagsgruppens förtroenderåd 02-06. Statsråd och chef (jordbruksminister), Jordbruksdepartementet 061006-101231. Statsråd och chef (landsbygdsminister), Landsbygdsdepartementet 110101-141003.
Föräldrar
Kamreraren Arne Erlandsson och lantbrukaren Inga Erlandsson, f. Johansson.
Utbildning
Gymnasieskola, Sunnerboskolan, slutår 76. Jordbruksutbildning, Stora Segerstad 78-79. Lantmästarexamen 81. Högskolestudier, Växjö 89 och 92.
Anställningar
Lant- och skogsarbetare t.o.m. 77. Ombudsman 79 och 82. Kommunalråd, Ljungby 83-94.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Länsstyrelsen i Kronobergs län 95-06, Statens naturvårdsverk 95-98, Statens jordbruksverk 96-98 och Statens energimyndighet 99-06. Ledamot, Gentekniknämnden 00-04. Ledamot, Skatteflyktskommittén 95-97, Förmånsrättskommittén 97-99, Kommittén om översyn av polisväsendets ledningsorganisation 97-98, Utredningen om den framtida regionalpolitiken 99-00 och Folkrättsdelegationen 02-06. Ledamot, referensgruppen, plan- och byggutredningen 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ljungby 77-98. Ledamot, kommunstyrelsen 79-94, ordförande 83-94. Ledamot, arbetsutskottet 80-94, ordförande 83-94. Ledamot, skolstyrelsen 77-79, valberedningen 79-82, plannämnden 86-96, ordförande 86-94, vice ordförande 95-96 och polisstyrelsen 88-95, ordförande 89-95. Styrelseledamot, Ljungby Fjärrvärmeverk AB 79-86, ordförande 83-86, Ljungby Bostäder AB 80-95, ordförande 80-82, Ljungby Industrilokaler AB, ordförande 83-95, Ljungby Energi AB, ordförande 87-95, vice ordförande 94-95 och Ljungby Elnät AB, vice ordförande 95-99. Ombud, Svenska Kommunförbundets länsavdelning, Kronobergs län 80-94. Borgerlig vigselförrättare 85-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, CUF i Kronobergs län 74-82, ordförande 80-81. Styrelseledamot, Centerpartiet i Torpa 79-, ordförande 85-. Styrelseledamot, Centerpartiet i Kronobergs län, vice ordförande 92-07. Ledamot, Centerpartiets partistyrelse 99-15 och verkställande utskott 00-15. Styrelseledamot, Hallands Föreningsbank 85-92, Föreningsbankerna, Västra regionen 92-95 och Föreningsbanken/Föreningssparbanken Ljungby, ordförande 95-98, vice ordförande 98-02. Ordförande, Svenska Hästavelsförbundet 01-07. Styrelseledamot, Nationella stiftelsen för hästhållningens främjande 01-06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av skr. 2002/03:126 Fortsatt reformering av tingsrättsorganisationen
Motion 2002/03:Ju17 av Johan Linander m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2002/03:Ju17 av Johan Linander m.fl. c med anledning av skr. 2002/03:126 Fortsatt reformering av tingsrättsorganisationen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en decentraliserad tingsrättsorganisation. Riksdagen beslutar om sådan- Inlämnad
- 2003-06-12
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2003/04:JuU4
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2002/03:74 Hemliga tvångsmedel - offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering.
Motion 2002/03:Ju11 av Johan Linander m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2002/03:Ju11 av Johan Linander m.fl. c med anledning av prop. 2002/03:74 Hemliga tvångsmedel offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer med förslag till hur reglering av överskottsinformation skall hanteras- Inlämnad
- 2003-06-12
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:JuU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
dialekter
Skriftlig fråga 2002/03:1032 av Erlandsson, Eskil (c)
den 30 maj Fråga 2002/03:1032 av Eskil Erlandsson c till kulturminister Marita Ulvskog om dialekter I de nordiska länderna har under lång tid en uppteckning skett av dialektala ord och meningar. Förutom att detta material blivit en kulturskatt utgör de dialektinstitutioner vid vilka detta arbete utförts en viktig expertinstans- Inlämnad
- 2003-05-30
- Besvarare
- Marita Ulvskog (S)
Vissa frågor rörande sjö- och kustövervakning m.m.
Betänkande 2002/03:FÖU4
Riksdagen avslog motioner om sjö- och kustövervakning. Motionerna handlar om Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne (Sjöräddningssällskapet) och dess resurser, ansvaret för vrak, sjöfartsövervakning, utnyttjande av Försvarsmaktens helikoptrar och samverkan mellan Östersjöländerna.- Behandlade dokument
- 10
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 22, 62 minuter
- Beredning
- 2003-03-25
- Justering
- 2003-04-29
- Debatt
- 2003-05-22
- Beslut
- 2003-05-23
med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition
Motion 2002/03:Fi17 av Maud Olofsson m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2002/03:Fi17 av Maud Olofsson m.fl. c med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning Sverige behöver en ny inriktning. Varje svensk måste ha rätt att få bestämma över sitt eget liv och sin egen vardag. Centerpartiet vill att alla ska ges möjlighet till eget- Inlämnad
- 2003-05-05
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2002/03:FiU19 2002/03:FiU20 2002/03:FiU21
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
med anledning av förs. 2002/03:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående arkeologi på uppdrag
Motion 2002/03:Kr7 av Birgitta Sellén m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2002/03:Kr7 av Birgitta Sellén m.fl. c med anledning av förs. 2002/03:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående arkeologi på uppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skilja den arkeologiska uppdragsverksamheten från- Inlämnad
- 2003-04-17
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2003/04:KrU2
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
med anledning av prop. 2002/03:72 Digitala TV-sändningar
Motion 2002/03:K11 av Kerstin Lundgren m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2002/03:K11 av Kerstin Lundgren m.fl. c med anledning av prop. 2002/03:72 Digitala TV-sändningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2002/03:72 Digitala TV-sändningar. Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med en förnyad proposition om marksänd- Inlämnad
- 2003-04-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2002/03:KU33
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2002/03:70 Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer
Motion 2002/03:Ju8 av Johan Linander m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2002/03:Ju8 av Johan Linander m.fl. c med anledning av prop. 2002/03:70 Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att barn som upplever våld inom familjen skall betraktas- Inlämnad
- 2003-04-04
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2002/03:JuU17
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
EU:s utrikes- och säkerhetspolitik (väckt enligt 3 kap. 15 § RO med anledning av händelse av större vikt)
Motion 2002/03:U10 av Maud Olofsson m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2002/03:U10 av Maud Olofsson m.fl. c EU:s utrikes- och säkerhetspolitik väckt enligt 3 kap. 15 RO med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en förstärkning av EU:s utrikes- och säkerhetspolitiska- Inlämnad
- 2003-04-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:KUU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2002/03:54 Tillsyn och sanktioner på miljörättens område
Motion 2002/03:MJ18 av Jan Andersson m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2002/03:MJ18 av Jan Andersson m.fl. c med anledning av prop. 2002/03:54 Tillsyn och sanktioner på miljörättens område Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att införa en förseningsavgift i stället för miljösanktionsavgift för- Inlämnad
- 2003-03-27
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2002/03:MJU15
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Utgiftsområde 21 Energi
Betänkande 2002/03:NU3
Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag i budgetpropositionen om 1,7 miljarder kronor i anslag inom energiområdet för 2003. Riksdagen uppmanar regeringen att återkomma i 2003 års vårproposition om de beräknade anslagsnivåerna 2004 för vissa anslag inom utgiftsområdet. Vidare beslutade riksdagen om investerings- och finansplan m.m. för Affärsverkskoncernen svenska kraftnät.- Behandlade dokument
- 16
- Förslagspunkter
- 7
- Reservationer
- 7
- Anföranden och repliker
- 66, 1 minuter
- Justering
- 2002-11-28
- Debatt
- 2002-12-18
- Beslut
- 2002-12-18
Fortsatt svenskt deltagande i en internationellsäkerhetsstyrka i Afghanistan
Betänkande 2002/03:UFÖU1
Riksdagen beslutade om fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan (ISAF). Sverige deltar sedan i januari 2002 i den FN-auktoriserade styrkan (se 2001/02:UFöU2 , 2001/02:UföU3 ). FN:s säkerhetsråd har gett styrkan fortsatt mandat till den 19 december 2003. Insatsen utgör en direkt uppföljning av FN:s tidigare beslut. Styrkans uppgift blir även i fortsättningen att bistå den afghanska övergångsregeringen med att upprätthålla säkerheten i Kabul med omgivande områden. Sverige ska fortsätta att bidra med en väpnad styrka om högst 45 personer till den internationella styrkan.- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 21, 58 minuter
- Justering
- 2002-12-05
- Debatt
- 2002-12-16
- Beslut
- 2002-12-18
Försvar och beredskap mot sårbarhet - budget förår 2003
Betänkande 2002/03:FÖU1
Riksdagen godkände regeringens förslag om 44,7 miljarder kronor i anslag till försvar och beredskap mot sårbarhet för 2003. I anslaget till Försvarsmakten har beräknats ca 1,2 miljarder kronor för fredsfrämjande truppinsatser. Det nya politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar får ca 1,2 miljarder kronor. Riksdagen godkände också några regeringsförslag om Försvarsmaktens organisation. En ny enhet, som kallas Livgardet, organiseras tidigast den 1 januari 2004. Den består av dels det nuvarande Livgardet, dels Försvarsmaktens centrum för internationell verksamhet (Swedint). Operativa insatsledningen - som är en särskild organisationsenhet på central nivå i Förvarsmakten - blir en del i Försvarsmaktens högkvarter. Inriktningen för Muskö örlogsvarv i Haninge ändras. Så länge verksamheten vid Muskö inte kan föras över till privatägd industri ska verksamhet även i fortsättningen bedrivas i Försvarsmaktens regi.- Behandlade dokument
- 17
- Förslagspunkter
- 16
- Reservationer
- 14
- Anföranden och repliker
- 34, 112 minuter
- Beredning
- 2002-11-19
- Justering
- 2002-11-26
- Debatt
- 2002-12-09
- Beslut
- 2002-12-10
Kalkning
Motion 2002/03:MJ368 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2002/03:MJ368 av Birgitta Carlsson m.fl. c Kalkning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet och värdet av en integrerad mark- och vattenkalkning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2002/03:MJU1
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Hälsa och trygghet - förutsättningar för hållbar välfärd
Motion 2002/03:Sf331 av Maud Olofsson m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2002/03:Sf331 av Maud Olofsson m.fl. c Hälsa och trygghet förutsättningar för hållbar välfärd 1 Sammanfattning För Centerpartiet är grunden i det svenska välfärdssystemet solidariskt finansierade välfärdstjänster som lika tillgång till en högkvalitativ utbildning, värdig vård och god omsorg om- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2002/03:AU5 2002/03:SfU1 2002/03:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
Stöd och hjälp för spelberoende
Motion 2002/03:So445 av Eskil Erlandsson och Sofia Larsen (c)
Motion till riksdagen 2002/03:So445 av Eskil Erlandsson och Sofia Larsen c Stöd och hjälp för spelberoende Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att vidta åtgärder för att minska spelmissbruket. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2002/03:KrU8 2002/03:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Ett EU för framtiden
Motion 2002/03:U326 av Maud Olofsson m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2002/03:U326 av Maud Olofsson m.fl. c Ett EU för framtiden 1 Sammanfattning Centerpartiets vision om ett enat Europa handlar om ett smalare men effektivare EU som värnar mänskliga rättigheter, främjar rörlighet och utbyte men som också slår vakt om mångfalden och olikheterna i vår världsdel. Det- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 25
- Utskottsberedning
- 2002/03:FiU8 2002/03:KUU1 2002/03:SfU8 2002/03:SkU11 2002/03:UMJU1 2002/03:UU10 2003/04:UU10
- Riksdagsbeslut
- (25 yrkanden): 25 avslag
Internationellt bistånd
Motion 2002/03:U313 av Agne Hansson m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2002/03:U313 av Agne Hansson m.fl. c Internationellt bistånd 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 18 2 Innehållsförteckning 18 3 Förslag till riksdagsbeslut 19 4 Situationen i dag 21 4.1 Livsmedelssäkerhet 22 4.2 Jordbruksutveckling 23 4.3 Kvinnors roll 23 5 Miljö 24 6 Hinder på vägen 25- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 31
- Utskottsberedning
- 2002/03:UMJU1 2002/03:UU2 2002/03:UU4 2002/03:UU8 2003/04:UU11 2003/04:UU12 2003/04:UU3 2003/04:UU9 2004/05:UFöU2 2004/05:UU2
- Riksdagsbeslut
- (31 yrkanden): 31 avslag
FN och internationell säkerhet
Motion 2002/03:U212 av Maud Olofsson m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2002/03:U212 av Maud Olofsson m.fl. c FN och internationell säkerhet 1 Sammanfattning Vår politik på området strävar efter att stärka FN:s roll i det globala krisförebyggande och krishanterande arbetet. Som ett led i detta är det viktigt att slå vakt om de verktyg som FN-systemet givit upphov till,- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- 2002/03:UU8 2003/04:UU11 2003/04:UU3 2003/04:UU9 2004/05:UFöU2 2004/05:UU7
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): 16 avslag
Trafikstatistik
Motion 2002/03:T262 av Eskil Erlandsson och Viviann Gerdin (c)
Motion till riksdagen 2002/03:T262 av Eskil Erlandsson och Viviann Gerdin c Trafikstatistik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en samlad statistik över s.k. viltolyckor till följd av väg- och spårbunden trafik. Motivering Vägverket upphörde- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:TU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag