Teres Lindberg (S)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 46 45
Aktuella uppdrag
Riksdagens ansvarsnämnd
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-09-25 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2013-01-01 – 2014-09-29
- Ledig
- 2012-07-15 – 2012-12-31
- Ordinarie
- 2011-04-01 – 2012-07-14
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2017-05-29 – 2017-09-24
- Statsrådsersättare
- 2015-10-01 – 2017-05-28
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2015-09-30
Trafikutskottet
- Tredje vice ordförande
- 2020-09-10 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-09
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2011-04-13 – 2012-09-27
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2016-06-09 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-10-07 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-10-06
- Suppleant
- 2018-01-01 – 2018-01-01
- Suppleant
- 2013-01-16 – 2014-09-29
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Vice ordförande
- 2018-10-24 – 2020-09-28
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ersättare
- 2024-04-10 –
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2020-02-11 – 2022-09-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 11- (statsrådsersättare 141003-170924). Ledamot trafikutskottet 18-. Suppleant socialutskottet 11-12, skatteutskottet 12-14, EU-nämnden 13-14 och 18-, trafikutskottet 14-18, försvarsutskottet 16-18 och finansutskottet 18-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 14-18, vice ordförande 18-.
Utbildning
Runö folkhögskola 95-96. Arbetsmarknadskunskap, Stockholms universitet 98-99.
Anställningar
Paketsorterare, Posten 92-02. Samordnare, Seko Stockholm 96-97. Projektledare, SSU-förbundet 97-98. Projektledare, Seko 00-01.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 99-10, ersättare 98-99 och 10-11. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10 och ersättare 05-06. Ersättare, kommunstyrelsens ekonomiutskott 05-06. Styrelseledamot, Stockholm Entreprenad 96-98 och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 99-02. Ledamot, gatu- och fastighetsnämnden 00-02. Borgarråd, Stockholms kommun 02-06. Ordförande integrationsnämnden 02-04. Suppleant, Stockholms Stadshus AB 03-11. Ordförande, arbetsmarknadsnämnden i Stockholm 03-05. Ordförande, styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB 03-05. Ordförande, arbetsmarknads- och integrationsberedning 03-06. Ordförande, AB Svenska Bostäder 05-06. Ordförande, AB Stadsholmen 05-06. Ledamot, personal- och jämställdhetsutskottet 06-10. Vice ordförande, AB Svenska Bostäder 06-11. Vice ordförande, AB Stadsholmen 06-11. Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden 07-10. Ersättare, miljö- och hälsoskyddsnämnden 11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Stockholms arbetarekommun 98-14 och vice ordförande 11-14. Ordförande, ABF Stockholm 11-19. Vice ordförande, ABF Stockholms län 12-. Ledamot, ABF förbundsstyrelse 14-. Ledamot, Aktiebolaget ABF-Huset Stockholm 11-, Elvira kunskapsutveckling AB 13- och Cirkeln servering AB 15-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
It-politik
Betänkande 2017/18:TU9
Trafikutskottet har granskat två skrivelser från regeringen. Den ena handlar om inriktningen på regeringens digitaliseringspolitik. Målet med politiken är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Delmålen handlar bland annat om att alla ska ha kunskap om digitala verktyg och tjänster, att digitala tjänster ska vara enkla att använda och förtroendeingivande samt att digital innovation ska skapa nya och bättre lösningar. Utskottet anser att regeringens digitaliseringsstrategi är ett viktigt verktyg för att de politiska målen ska uppnås. Därmed lade riksdagen skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
I den andra skrivelsen kommenterar regeringen Riksrevisionens granskning av regeringens bredbandspolitik. Granskningen visar att bredbandstäckningen generellt sett är god och att utbyggnaden går framåt. Samtidigt påpekar Riksrevisionen bland annat att bredbandstäckningen är ojämnt fördelad mellan stad och landsbygd samt att det finns en risk för att bredbandsstödet, det vill säga statligt ekonomiskt stöd för att bygga bredband, har gått till kommersiellt attraktiva områden. Regeringen håller i skrivelsen helt eller delvis med om iakttagelserna och konstaterar att åtgärder har gjorts som stämmer överens med Riksrevisionens rekommendationer. Trafikutskottet håller med om det och ser fram emot det arbete som pågår för att ta fram en ny modell för bredbandsstödet. Därmed lade riksdagen skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
Riksdagen sa nej till ett 40-tal förslag i motioner om it-politik. Anledningen är bland annat att det genomförts eller pågår arbete i flera av frågorna som motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om digitaliseringens möjligheter, tillgång till elektronisk kommunikation och teknikskiftet i det fasta telefonnätet.
- Behandlade dokument
- 36
- Förslagspunkter
- 11
- Reservationer
- 12
- Anföranden och repliker
- 32, 93 minuter
- Justering
- 2018-03-15
- Bordläggning
- 2018-03-27
- Debatt
- 2018-03-28
- Beslut
- 2018-03-28
Statsministerns frågestund
Vid frågestunden svarar statsminister Stefan Löfven S på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.- Datum
- 2018-02-15
Postfrågor
Betänkande 2017/18:TU4
Regeringen eller Post- och telestyrelsen får ta fram regler för utdelning av post. Det gäller den post, upp till 20 kg, som idag sköts av Postnord, som har uppdraget att sköta den samhällsomfattande posttjänsten i Sverige. Reglerna ska bland annat göra det tydligt vilken som är den lägsta godtagbara servicenivån och vilka krav på utdelning som finns.
Den som erbjuder en posttjänst behöver också lämna vissa uppgifter om sin ekonomi eller verksamhet, om detta begärs. Syftet är att kunna samla in uppgifter som är nödvändiga för att följa upp att utvecklingen inom postområdet stämmer överens med samhällets behov. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Reglerna börjar gälla den 1 april 2018.
- Behandlade dokument
- 18
- Förslagspunkter
- 9
- Reservationer
- 14
- Anföranden och repliker
- 33, 94 minuter
- Justering
- 2017-12-14
- Bordläggning
- 2018-01-23
- Debatt
- 2018-01-24
- Beslut
- 2018-01-24
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Högre utbildning och forskningsminister, Helene Hellmark Knutsson S Socialminister Annika Strandhäll S Infrastrukturminister Tomas Eneroth S- Datum
- 2017-12-14
Tvärförbindelse Södertörn
Interpellation 2017/18:33 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2017/18:33 Tvärförbindelse Södertörn av Erik Ottoson M till Statsrådet Tomas Eneroth S Stockholm och Stockholms län är och har varit en viktig tillväxtmotor för hela Sverige. Som huvudstadsregion fyller Stockholms län en viktig funktion för hela landet och som draglok i ekonomin. För att huvudstadsregionen- Inlämnad
- 2017-10-12
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Äldres rätt till särskilt boende
Motion 2017/18:3297 av Emanuel Öz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:3297 av Emanuel Öz m.fl. S Äldres rätt till särskilt boende Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att praxis ändras genom lagstiftning och motivtexter innebärande att äldre personer som känner oro och otrygghet ska ha rätt till- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Om uthyrning av arbetstagare
Motion 2017/18:2175 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2175 av Teres Lindberg m.fl. S Om uthyrning av arbetstagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om uthyrning av arbetskraft och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan lagen om uthyrning av arbetstagare kom till 1994 så- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:AU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kunskapsinsats för preventivt arbete mot hiv
Motion 2017/18:2720 av Lawen Redar m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2720 av Lawen Redar m.fl. S Kunskapsinsats för preventivt arbete mot hiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av insatser för hivpreventivt arbete och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Bostadsbygge i alla kommuner
Motion 2017/18:2712 av Lawen Redar m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2712 av Lawen Redar m.fl. S Bostadsbygge i alla kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla kommuner måste bygga, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Sverige lider av bostadsbrist. Värst är bristen i storstadsregionerna,- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Märkning av varor
Motion 2017/18:2710 av Lawen Redar m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2710 av Lawen Redar m.fl. S Märkning av varor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör analysera behovet av lagändringar i syfte att ursprungsmärka varor och produkter från bosättningarna på ockuperad mark och tillkännager detta- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU14
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Telefonsupport för personer med funktionsnedsättning
Motion 2017/18:2689 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2689 av Sultan Kayhan m.fl. S Telefonsupport för personer med funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska införas en telefonsupport för personer med funktionsnedsättning och äldre som har svårigheter att använda internet,- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fler än två vårdnadshavare
Motion 2017/18:2677 av Hans Ekström m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2677 av Hans Ekström m.fl. S Fler än två vårdnadshavare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att barn ska kunna ha fler än två juridiska vårdnadshavare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Begreppet stjärnfamiljer- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hbt i hela världen
Motion 2017/18:2681 av Åsa Westlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2681 av Åsa Westlund m.fl. S Hbt i hela världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nordiskt samarbete i hbt-frågor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ändring av regelverket- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2017/18:AU10 2017/18:KU34 2017/18:SfU15 2017/18:UU18 2017/18:UU2
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Kriterier för bidrag till civilsamhällets organisationer
Motion 2017/18:1916 av Anders Österberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1916 av Anders Österberg m.fl. S Kriterier för bidrag till civilsamhällets organisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bidrag till olika organisationer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Samhällslivet med offentlig- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:KrU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Ett nytt hållbart skattesystem
Motion 2017/18:1903 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1903 av Teres Lindberg S Ett nytt hållbart skattesystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en bred skatteöversyn och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det har gått mer än ett kvarts sekel sedan riksdagen- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SkU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Om OS i Stockholm
Motion 2017/18:1879 av Mathias Tegnér m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1879 av Mathias Tegnér m.fl. S Om OS i Stockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vinter-OS i Stockholm och tillkännager detta för regeringen. Motivering Stockholm är en fantastisk stad i ett fantastiskt land Det är inte bara så att Sverige- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:KrU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Yrkesmeriter som en viktig del i arbetet mot social snedrekrytering till högskolan
Motion 2017/18:1874 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1874 av Teres Lindberg S Yrkesmeriter som en viktig del i arbetet mot social snedrekrytering till högskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om yrkesmeriter som en viktig del i arbetet mot social snedrekrytering till högskolan och tillkännager- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Framtidsreformer för Stockholmsregionen
Motion 2017/18:1873 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1873 av Teres Lindberg m.fl. S Framtidsreformer för Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av en urban tillväxtpolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2017/18:AU4 2017/18:CU16 2017/18:NU19 2017/18:SoU9 2017/18:UbU15 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Regional rådighet över trängselskatt
Motion 2017/18:1838 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1838 av Teres Lindberg S Regional rådighet över trängselskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regionerna betydande bestämmanderätt över intäkterna från trängselskatten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Trängselskatt- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SkU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Inför ett tredje juridiskt kön
Motion 2017/18:1820 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1820 av Teres Lindberg m.fl. S Inför ett tredje juridiskt kön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett tredje kön och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk lagstiftning bygger i dag på en så kallad binär könsuppfattning. Det- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:KU34
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag