Penilla Gunther (KD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns norra
- Titel
- Verksamhetschef/Företagsutvecklare.
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2018-09-24
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-20 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2016-01-20 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2016-01-20
EU-nämnden
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2016-02-10 – 2016-06-13
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-04-07
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot näringsutskottet 14-. Suppleant konstitutionsutskottet 10-14, näringsutskottet 10-14, arbetsmarknadsutskottet 10-14 och 16-, socialutskottet 14-, kulturutskottet 14-16 och EU-nämnden 16-. Ledamot talmannens grupp för jämställdhetsfrågor 11-14 och Nordiska rådets svenska delegation 14-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 10-14. Ersättare SHA-nämnden 11-. Talesperson för KD i näringsfrågor (energi, handel och export).
Föräldrar
Traversföraren Axel Lövgren och apoteksteknikern Margit Lövgren, f. Hedman.
Utbildning
Grundskola, Stora Valla-skolan i Degerfors, slutår 80. Gymnasieskola, reklam & dekoration, Karolinska skolan i Örebro, slutår 82. Kurser i turismvetenskap, Mitthögskolan, Östersund, Härnösand, Sundsvall 97-99. Kurs i statsvetenskap, Högskolan Väst, Uddevalla 00.
Anställningar
Dekoratör/säljare inom kläder/skor 82-88. Layoutare, Storfors Press 87-88. Ombudsman, Kristdemokraterna i Värmland, Karlstad 88-93. Utbildningsansvarig, Kristdemokraterna i Sverige, Stockholm 93-97. Konsult inom ledarskap, team- och organisationsutveckling 97-. Projektsamordnare för internationellt projekt inom mötesindustrin, Meeting Professionals International, MPI 97-00. Förtroendevald, Trollhättans stad med flera uppdragsgivare 98-. Verksamhetschef/företagsutvecklare, Coompanion Fyrbodal 07-10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Energikommissionen 15-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kristinehamn 91-93. Kommunfullmäktig, Trollhättan 98-16, gruppledare 98-06. Ledamot, kommunstyrelsen, Trollhättan 98-06. Ledamot, berednings- och ledningsutskottet, pensionärsrådet, näringslivsdelegationen, ledningsgruppen för Agenda 21, ledningsgruppen för planfrågor. Ledamot, arbetsmarknadsberedning 99-02 och arbetsförmedlingsnämnden 03-07. Ledamot, kulturnämnden, Kristinehamn 91-93. Ordförande, konstinköpsutskottet, Kristinehamn. Styrelseledamot, Trollhättans Tomt AB 06-10, Visit Trollhättan AB 02-07 och Trollhättans Stadshus AB 01-06. Ersättare, styrelsen för Trollhättan Energi och Miljö AB 98-01. Landstingsfullmäktig, Värmland 91-93. Ledamot, etikkommittén och besvärsnämnden. Ersättare, Värmlands Teater- och Musikstiftelse, Värmlands Turistråd och Invandrarrådet, Landstinget i Värmland 91-93. Ledamot, Samarbetskommittén Trollhättan-Vänersborg (Tvåstadskommittén) 98-06 och Kommunalförbundet Fyrstadskansliet 98-00. Ersättare, Regionkommittén för Fyrstad 98-06, styrelsen för Kommunförbundet Fyrbodal 98-06 och direktionen för Kommunalförbundet Fyrbodal 05-06. Ledamot, arbetsgruppen för Fallens Dagar 00-03, arbetsgruppen för Bättre villkor för ensamstående föräldrar 99-00, tvärpolitisk skolplanegrupp 99 och 03-04, valberedningen för West Sweden, föreningsstyrelsen och bolaget 00-11. Ledamot, Primärvårdsstyrelsen Fyrbodal, Västra Götalandsregionen 06-10. Ledamot, Arbetsgruppen för valkretsindelning, Västra Götalandsregionen 99-06. Ledamot, styrgrupp kring infrastruktur, inför bildandet av Västra Götalandsregionen 97-98. Styrelseledamot, Film i Väst AB 99-01. Ledamot, styrgrupp för Mentorprojektet Politikerroll i förändring, Kommunförbundet i Älvsborgs län 98-99. Ersättare, styrelsen för Kommuninvest Ek för. 03-07 och Svenska Kommunförbundets demokrati- och självstyrelseberedning 99-03. Ledamot, Svenska Kommunförbundets/Sveriges Kommuner och Landstings FoU-råd 03-07. Ledamot, revisionen Folkets Hus/Kulturhuset Trollhättan 15-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, valberedningen, Kristdemokraterna 91-94. Styrelseledamot (KD), Västra Götaland 00-05. Distriktsordförande, styrelsen för Västra Götaland Norra 00-05, 2:e vice ordförande 97-99, adjungerad riksdagsledamot 10-. Ordförande, styrelsen KD, Trollhättan 97-. Ersättare styrelsen, Huddinge 95-96 och Filipstad 83-84. Ledamot, styrelsen, Kristinehamn 89-93. Ledamot, förbundsstyrelsen KD och KD-K 90-94. Vice ordförande, distriktet Örebro-Värmland 89-93. Styrelseordförande, Kristinehamn 89-93, Degerfors Kristdemokratiska Kvinnoförbund KD-K 80-82. Ledamot, valberedningen, Västra Götaland 04-08. Ordförande, Ledarnas enskilda chefsförening. Ledamot, förbundsrådet 11, vice ordförande 09-10, ledamot, föreningsstyrelsen 08-09. Ledamot/ersättare, styrelsen för Trollhättans FN-förening 04-. Ordförande, Velanda Skola Föräldraförening, Trollhättan 04-09. Ledamot, Samarbetsrådet för Föräldraföreningar (SAR) i Trollhättan 98-01. Coming, present and past president Lions Club, Trollhättan 14-16. Ordförande, Intresseorganisationen för ASF, SKOOPI 13-. Ledamot, Kontrollkommittén Nordiska Investeringsbanken och Fonder 15-. Ledamot, styrelsen SRF-Sveriges regionala flygplatser.
Litteratur
Professional Meetings Management - A European handbook (tillsammans med andra) och Hur långt är ett snöre? Svenska Kommunförbundet - Framtidsprojektet (tillsammans med andra).
Bostadsort
Trollhättan
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Studier på nya läkemedel
Interpellation 2017/18:575 av Penilla Gunther (KD)
Interpellation 2017/18:575 Studier på nya läkemedel av Penilla Gunther KD till Socialminister Annika Strandhäll S I flertalet tidningar har vi de senaste dagarna kunnat följa hur universitetssjukhus har stoppat patienter från att ingå i studier på nya läkemedel som kan lindra symtom och rädda liv. Orsaken är att behandlingarna- Inlämnad
- 2018-06-01
- Besvarare
- Socialminister Annika Strandhäll (S)
Personalliggare för småföretagare
Interpellation 2017/18:564 av Penilla Gunther (KD)
Interpellation 2017/18:564 Personalliggare för småföretagare av Penilla Gunther KD till Finansminister Magdalena Andersson S När lagen om personalliggare infördes syftade den till att få bukt med svartarbete i svårt utsatta branscher. I grund och botten var syftet gott, och inledningsvis var också den praktiska tillämpningen- Inlämnad
- 2018-05-25
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Svensk gruvnäring och cirkulär ekonomi
Interpellation 2017/18:386 av Penilla Gunther (KD)
Interpellation 2017/18:386 Svensk gruvnäring och cirkulär ekonomi av Penilla Gunther KD till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S I oktober ställde jag en interpellation till miljöminister Karolina Skog. Interpellationen behandlade den beställda utredningen från Naturvårdverket om förbud mot uranbrytning,- Inlämnad
- 2018-02-19
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Satellituppskjutning och rymdstrategi
Interpellation 2017/18:388 av Penilla Gunther (KD)
Interpellation 2017/18:388 Satellituppskjutning och rymdstrategi av Penilla Gunther KD till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Det planeras nu en statsstödd satsning på satellituppskjutning från Esrange, har närings- och innovationsministern meddelat. Detta sker i samband med upprättandet av en svensk nationell- Inlämnad
- 2018-02-20
- Besvarare
- Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)
Svensk försvarsnära industri
Interpellation 2017/18:427 av Penilla Gunther (KD)
Interpellation 2017/18:427 Svensk försvarsnära industri av Penilla Gunther KD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Sverige har en framstående flyg- och rymdindustri. En avsevärd del av denna finns i Västsverige och Trollhättan, representerad av GKN Aerospace, tidigare Volvo Aero. Sedan Volvo Aero köptes upp av den- Inlämnad
- 2018-03-09
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Gröna jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa
Interpellation 2017/18:387 av Penilla Gunther (KD)
Interpellation 2017/18:387 Gröna jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa av Penilla Gunther KD till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Skogsstyrelsen har tillsammans med 25 andra myndigheter fått i uppdrag att tillvarata den jobbpotential som finns inom de gröna näringarna. Målgruppen för de gröna jobben- Inlämnad
- 2018-02-20
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Förbud mot uranbrytning i Sverige
Interpellation 2017/18:87 av Penilla Gunther (KD)
Interpellation 2017/18:87 Förbud mot uranbrytning i Sverige av Penilla Gunther KD till Miljöminister Karolina Skog MP Australien, Kazakstan, Kanada, Ryssland, Niger och Namibia. Av dessa länder kan tre svårligen kallas välfungerande demokratier, och de kan knappast heller anses vara förkämpar för en god och välfungerande- Inlämnad
- 2017-10-27
- Besvarare
- Miljöminister Karolina Skog (MP)
Anslag för ökat företagande
Interpellation 2017/18:23 av Penilla Gunther (KD)
Interpellation 2017/18:23 Anslag för ökat företagande av Penilla Gunther KD till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S I den presenterade höstbudgeten från regeringen är det svårt att utläsa om det utgår anslag till fler aktörer inom företagsrådgivning och utveckling än Almi Företagspartner, som är en statlig- Inlämnad
- 2017-10-09
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Den kommande rymdstrategin
Interpellation 2017/18:24 av Penilla Gunther (KD)
Interpellation 2017/18:24 Den kommande rymdstrategin av Penilla Gunther KD till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S I den förteckning över planerade propositioner och skrivelser som regeringen lämnade till riksdagen den 12 september framgår att Utbildningsdepartementet har för avsikt att lämna en skrivelse om en nationell- Inlämnad
- 2017-10-09
- Besvarare
- Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)
Rehabilitering för strokepatienter
Interpellation 2016/17:507 av Penilla Gunther (KD)
Interpellation 2016/17:507 Rehabilitering för strokepatienter av Penilla Gunther KD till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Stroke, hjärninfarkt blodpropp i hjärnan och hjärnblödning drabbar nära 30 000 personer årligen i Sverige en person var 17:e minut. Sjukdomen beräknas kosta det svenska samhället 18 miljarder- Inlämnad
- 2017-05-09
- Besvarare
- Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)
Nordiskt forskningssamarbete om missbruk och beroendefrågor
Interpellation 2016/17:493 av Penilla Gunther (KD)
Interpellation 2016/17:493 Nordiskt forskningssamarbete om missbruk och beroendefrågor av Penilla Gunther KD till Statsrådet Gabriel Wikström S Människor som missbrukar till exempel heroin eller smärtstillande läkemedel riskerar att vara i behov av livslång vård och rehabilitering. Tragiken bakom varje fall är slående,- Inlämnad
- 2017-04-28
- Besvarare
- Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)
Utfasning av sysselsättningsfasen
Interpellation 2015/16:755 av Lotta Finstorp (M)
Interpellation 2015/16:755 Utfasning av sysselsättningsfasen av Lotta Finstorp M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Hösten 2015 meddelande arbetsmarknad- och etableringsministern att sysselsättningsfasen Fas 3 skulle läggas ner och vara helt avvecklad till 31 januari 2018. Enligt siffror som- Inlämnad
- 2016-08-11
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Aktiviteter för deltagarna i fas 3
Interpellation 2015/16:750 av Penilla Gunther (KD)
Interpellation 2015/16:750 Aktiviteter för deltagarna i fas 3 av Penilla Gunther KD till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Det rapporteras att avvecklingen av den kritiserade arbetslöshetsinsatsen fas 3 går fortare än vad som förväntats. Det kan ju låta bra om det då finns några planerade aktiviteter- Inlämnad
- 2016-08-03
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Minskade medel för företagsrådgivning
Interpellation 2015/16:671 av Penilla Gunther (KD)
Interpellation 2015/16:671 Minskade medel för företagsrådgivning av Penilla Gunther KD till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Regeringen har i inledningen av vårändringsbudgeten skrivit att den minskar planerade utgifter med sammanlagt 19,6 miljarder kronor, bland annat genom utgiftsbegränsningar, för- Inlämnad
- 2016-05-20
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Flygskatt i stället för utveckling av biobränsle
Interpellation 2015/16:167 av Penilla Gunther (KD)
Interpellation 2015/16:167 Flygskatt i stället för utveckling av biobränsle av Penilla Gunther KD till Finansminister Magdalena Andersson S De regionala flygplatserna fyller med sina flyglinjer inom Sverige och även ett utökat utbud med resor utomlands en viktig funktion för både näringslivet och för privatpersoners möjligheter- Inlämnad
- 2015-11-10
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Utarmning av det regionala flyget i Sverige
Interpellation 2015/16:159 av Penilla Gunther (KD)
Interpellation 2015/16:159 Utarmning av det regionala flyget i Sverige av Penilla Gunther KD till Statsrådet Anna Johansson S De regionala flygplatserna med sina flyglinjer inom Sverige, och även ett utökat utbud med resor utomlands, fyller en viktig funktion för både näringsliv som för privatpersoners möjligheter att- Inlämnad
- 2015-11-06
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Förluster för pensionssystemet
Interpellation 2015/16:141 av Penilla Gunther (KD)
Interpellation 2015/16:141 Förluster för pensionssystemet av Penilla Gunther KD till Statsrådet Per Bolund MP Många diskussioner har förts om pensionssystemets konstruktion, men framför allt om vad var och en kommer att få för pension när vi når den åldern. Första AP-fonden är en av fem buffertfonder i det allmänna inkomstpensionssystemet.- Inlämnad
- 2015-11-04
- Besvarare
- Statsrådet Per Bolund (MP)
Lagar och regler kring drönare
Interpellation 2014/15:741 av Penilla Gunther (KD)
Interpellation 2014/15:741 Lagar och regler kring drönare av Penilla Gunther KD till Statsrådet Anna Johansson S Lagstiftningen kring obemannade farkoster, drönare, är föråldrad. Transportstyrelsens föreskrifter från 2009 kräver inga tillstånd för hobbyverksamhet, och det är också oklart vad som gäller nationellt för- Inlämnad
- 2015-07-27
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Förluster för pensionssystemet
Interpellation 2014/15:757 av Penilla Gunther (KD)
Interpellation 2014/15:757 Förluster för pensionssystemet av Penilla Gunther KD till Statsrådet Per Bolund MP Många diskussioner har förts om pensionssystemets konstruktion, men framför allt om vad vi var och en kommer att få för pension när vi når den åldern. Första AP-fonden är en av fem buffertfonder i det allmänna- Inlämnad
- 2015-08-31
- Besvarare
- Statsrådet Per Bolund (MP)
Nordiskt samarbete om sällsynta diagnoser
Interpellation 2014/15:670 av Penilla Gunther (KD)
Interpellation 2014/15:670 Nordiskt samarbete om sällsynta diagnoser av Penilla Gunther KD till Statsrådet Gabriel Wikström S Hemsidan www.rarelink.se är en nordisk webbplats som innehåller en samling av länkar till informationsmaterial om sällsynta diagnoser. Förutom länkar till informationstexter finns det även länkar- Inlämnad
- 2015-05-29
- Besvarare
- Statsrådet Gabriel Wikström (S)