Julia Kronlid (SD)
Andre vice talman (tjänstgörande riksdagsledamot)
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 2
- Titel
- Socialpedagog.
- Född år
- 1980
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 65 05
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Riksdagsledamot
Andre vice talman
Socialförsäkringsutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Andre vice ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-05-15 – 2026-09-21
- Ledig
- 2017-03-21 – 2017-05-14
- Ordinarie
- 2017-03-19 – 2017-03-20
- Ledig
- 2016-06-14 – 2017-03-18
- Ordinarie
- 2013-09-25 – 2016-06-13
- Ledig
- 2013-03-11 – 2013-09-24
- Ordinarie
- 2011-04-18 – 2013-03-10
- Ledig
- 2010-10-12 – 2011-04-17
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2010-10-11
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2022-09-26 – 2026-09-21
Sverigedemokraterna
- Andre vice gruppledare
- 2022-01-01 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-04-10 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-09-27
- Ledamot
- 2011-04-21 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-11-25
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Deputerad
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-06-10
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-10-02
Krigsdelegationen
- Andre vice ordförande
- 2022-12-08 –
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-12-08
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2021-12-02
Europarådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-11-01 – 2016-04-05
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2022-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. 2:e vice talman 22–. Ledamot utrikesutskottet 10 och 11–16 och socialförsäkringsutskottet 18–22. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 12, 13, 14 och 16, EU-nämnden 14–19, socialförsäkringsutskottet 17–18 och 22– samt utrikesutskottet 18–20. Ledamot krigsdelegationen 14– och 2:e vice ordförande 22–. Ledamot Europarådets svenska delegation 14–16 och Utrikesnämnden 14–21. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–22. 2:e vice gruppledare Sverigedemokraterna 22.
Föräldrar
Verktygsmakaren Leif Dolk och sömmerskan Elisabet Dolk, f. Leidefors.
Utbildning
Omvårdnadsprogrammet, Njudungs gymnasieskola i Vetlanda 96–99. Sociala omsorgsprogrammet, inriktning socialpedagogiskt behandlingsarbete, Örebro universitet 05–09.
Anställningar
Undersköterska (deltid), Mogärde servicehus, Vetlanda 97–99. Undersköterska (deltid), Karolinska sjukhuset, Stockholm 99–00. Elevassistent, Stefanskolan, Stockholm 00–02. Vårdare gruppbostad, Botkyrka kommun 02–03. Biståndsarbetare, SIL–Summer Institute of Linguistics, Papua Nya Guinea 04–05. Skötare, Allmänpsykiatrin, Örebro läns landsting 07–08. Behandlingsassistent, Runnagården Örebro, Statens institutionsstyrelse 08. Behandlingsassistent, Skäbo HVB-hem Staffansbo vård AB 09. Behandlingsassistent, Avd. 3 Allmänspsykiatrin, Örebro läns landsting 09–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Örebro 10–11. Kommunfullmäktig (ersättare), Täby 18–20. Ledamot, skolnämnden Nordost 10–11 och gymnasienämnden 10–11. Landstingsfullmäktig (ersättare), Örebro län 10–11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 15–19. Andre vice ordförande, Sverigedemokraterna 19. Ersättare, Strängnäs stiftsfullmäktige 09–. Ledamot, kyrkofullmäktige, Glanshammar 09–13. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 13–21. Ersättare kyrkostyrelsen 17–19. Ordförande, insamlingsstiftelsen Hepatica 14–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Tvåstatslösningen
Interpellation 2023/24:761 av Ola Möller (S)
Interpellation 2023/24:761 Tvåstatslösningen av Ola Möller S till Utrikesminister Tobias Billström M Vid FN:s generalförsamlings omröstning om huruvida Palestina skulle ges fullvärdigt medlemskap i organisationen lade Sverige ned sin röst. Detta trots att Sverige erkänt Palestina. Jag vill därför fråga utrikesminister- Inlämnad
- 2024-05-16
- Svarsdatum
- 2024-08-20
- Besvarare
- Utrikesminister Tobias Billström (M)
Förtroendet för WHO
Interpellation 2023/24:764 av Elsa Widding (-)
Interpellation 2023/24:764 Förtroendet för WHO av Elsa Widding till Socialminister Jakob Forssmed KD WHO beskrev spridningen av viruset covid-19 som en pandemi med ödesdigra verkningar, vilket påstods kräva att jordens människor måste underkasta sig drakoniska skyddsåtgärder. Sådana genomfördes också. Men det visade- Inlämnad
- 2024-05-15
- Svarsdatum
- 2024-05-31
- Besvarare
- Socialminister Jakob Forssmed (KD)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M Finansmarknadsminister Niklas Wykman M Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister- Datum
- 2024-05-30
Ändringar i medborgarskapslagen
Betänkande 2023/24:SfU15
Riksdagen sa ja till ändringar i medborgarskapslagen.
En person kan förvärva svenskt medborgarskap vid födseln, genom adoption, genom anmälan eller efter ansökan. Regeringen föreslår att kraven för att förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan ska skärpas.
De föreslagna bestämmelserna innebär att en person som är skäligen misstänkt eller dömd för viss brottslighet, utgör ett hot mot Sveriges säkerhet eller allmän säkerhet eller har anknytning till vissa grupper och organisationer inte ska kunna förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan. Bestämmelserna ska, med vissa undantag, omfatta alla som har fyllt 15 år. Enligt regeringen behöver det svenska medborgarskapets betydelse stärkas såväl rättsligt som symboliskt.
Regeringen föreslår också att möjligheterna att avslå en ansökan om befrielse från svenskt medborgarskap ska utökas. Syftet är att stärka skyddet för barn och vuxna som befinner sig i en utsatt situation.
Lagändringarna ska börja gälla den 1 oktober 2024.
- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 28, 97 minuter
- Justering
- 2024-05-21
- Bordläggning
- 2024-05-24
- Debatt
- 2024-05-27
- Beslut
- 2024-05-29
Energipolitikens långsiktiga inriktning
Betänkande 2023/24:NU14
Regeringen föreslår två nya mål för Sveriges elsystem: ett planeringsmål och ett leveranssäkerhetsmål. Riksdagen föreslår att riksdagen ska säga ja till förslaget.
Planeringsmålet innebär att elsystemet ska ge förutsättningar för att leverera den el som behövs för en ökad elektrifiering och för att göra den gröna omställningen möjlig. Målet ska underlätta i planeringen för att kunna möta ett elbehov om minst 300 TWh år 2045.
Leveranssäkerhetsmålet innebär att det svenska elsystemet ska ha förmågan att leverera el där efterfrågan finns, i rätt tid och i tillräcklig mängd, i den utsträckning det är samhällsekonomiskt effektivt. Myndigheten Svenska kraftnät ska ansvara för regelbundna uppföljningar av målet.
Riksdagen sa nej till förslag i motioner på det energipolitiska området, bland annat cirka 130 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2023.
- Behandlade dokument
- 40
- Förslagspunkter
- 16
- Reservationer
- 42
- Anföranden och repliker
- 57, 187 minuter
- Justering
- 2024-05-16
- Bordläggning
- 2024-05-22
- Debatt
- 2024-05-23
- Beslut
- 2024-05-29
Lärare och elever
Betänkande 2023/24:UbU11
Riksdagen sa nej till cirka 120 förslag om lärare och elever i motioner från den allmänna motionstiden 2023. Anledningen är bland annat att arbete pågår eller att åtgärder redan är vidtagna i de frågor som förslagen tar upp.
Förslagen handlar exempelvis om skolans personal, registerkontroll, elevers hälsa och elever med särskilda behov.
- Behandlade dokument
- 56
- Förslagspunkter
- 15
- Reservationer
- 31
- Anföranden och repliker
- 29, 108 minuter
- Justering
- 2024-04-23
- Bordläggning
- 2024-05-15
- Debatt
- 2024-05-16
- Beslut
- 2024-05-16
Övergripande skolfrågor
Betänkande 2023/24:UbU9
Riksdagen sa nej till 135 förslag i motioner om övergripande skolfrågor från den allmänna motionstiden 2023. Anledningen är bland annat gällande bestämmelser och pågående utredningar.
Förslagen handlar exempelvis om åtgärder för att höja kunskapsresultaten, ansvars- och resursfördelningen i skolväsendet och fristående skolor.
- Behandlade dokument
- 45
- Förslagspunkter
- 26
- Reservationer
- 51
- Anföranden och repliker
- 51, 139 minuter
- Justering
- 2024-04-09
- Bordläggning
- 2024-04-23
- Debatt
- 2024-04-24
- Beslut
- 2024-04-24
3R-centers framtid
Interpellation 2023/24:637 av Lorena Delgado Varas (V)
Interpellation 2023/24:637 3R-centers framtid av Lorena Delgado Varas V till Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Sveriges 3R-center arbetar med de tre R:en att ersätta replaceminska reduce och förfina refine djurförsök. I dag genomsyrar 3R både svensk och europeisk lagstiftning som handlar om djurförsök. Europaparlamentets- Inlämnad
- 2024-03-19
- Svarsdatum
- 2024-04-19
- Besvarare
- Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Finansmarknadsminister Niklas Wykman M Försvarsminister Pål Jonson M EU-minister Jessika Roswall M Socialminister Jakob Forssmed KD Finansmarknadsminister Niklas Wykman M besvarar såväl allmänpolitiska- Datum
- 2024-04-11
Situationen i vården och effekter på sjukförsäkringen
Interpellation 2023/24:627 av Ola Möller (S)
Interpellation 2023/24:627 Situationen i vården och effekter på sjukförsäkringen av Ola Möller S till Statsrådet Anna Tenje M Sjukvården är i kris. Över hela landet haglar nedskärningarna. Personal får gå, operationer ställs in, köerna växer och avgifterna höjs. Detta leder förutom till direkta konsekvenser i själva vårdförloppet- Inlämnad
- 2024-03-13
- Svarsdatum
- 2024-04-05
- Besvarare
- Statsrådet Anna Tenje (M)
Skatteförfarande och folkbokföring
Betänkande 2023/24:SkU15
Riksdagen sa nej till cirka 90 förslag i motioner om skatteförfarande och folkbokföring från den allmänna motionstiden 2023. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete inom området.
Motionerna handlar bland annat om synliga skatter och avgifter, F-skatt och näringsverksamhet samt skyddade uppgifter.
- Behandlade dokument
- 55
- Förslagspunkter
- 14
- Reservationer
- 22
- Anföranden och repliker
- 20, 96 minuter
- Justering
- 2024-03-14
- Bordläggning
- 2024-04-03
- Debatt
- 2024-04-04
- Beslut
- 2024-04-10
Mellanöstern och Nordafrika
Betänkande 2023/24:UU15
Riksdagen sa nej till cirka 80 förslag i motioner om Mellanöstern och Nordafrika som inkommit under den allmänna motionstiden 2023. Riksdagens bedömningar och ställningstaganden baseras på den aktuella situationen i regionerna samt på den information finns tillgänglig för närvarande.
- Behandlade dokument
- 27
- Förslagspunkter
- 11
- Reservationer
- 13
- Anföranden och repliker
- 61, 160 minuter
- Justering
- 2024-03-14
- Bordläggning
- 2024-03-20
- Debatt
- 2024-03-21
- Beslut
- 2024-04-03
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Finansmarknadsminister Niklas Wykman M Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Finansminister Elisabeth Svantesson M Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Finansmarknadsminister Niklas Wykman- Datum
- 2024-03-14
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: EU-minister Jessika Roswall M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Utbildningsminister Mats Persson L Landsbygdsminister Peter Kullgren KD EU-minister Jessika Roswall M besvarar såväl allmänpolitiska- Datum
- 2024-02-15
Utrikespolitisk debatt
Den 14 februari är det utrikespolitisk debatt i riksdagen. Utrikesminister Tobias Billström M inleder debatten med att presentera regeringens utrikesdeklaration, det vill säga regeringens mål och prioriteringar för utrikespolitiken. Den utrikespolitiska debatten äger rum en gång om året i februari varje år. Då presenterar- Datum
- 2024-02-14
Revidering av IHR
Interpellation 2023/24:406 av Elsa Widding (-)
Interpellation 2023/24:406 Revidering av IHR av Elsa Widding till Socialminister Jakob Forssmed KD Den 75:e världshälsoförsamlingen beslutade med avseende på riktade ändringar av de internationella hälsoföreskrifterna 2005 att begära att WGIHR upprättar ett arbetsprogram, i överensstämmelse med beslut EB1503och med beaktande- Inlämnad
- 2024-01-29
- Svarsdatum
- 2024-02-09
- Besvarare
- Socialminister Jakob Forssmed (KD)
Punktskatter i budgetpropositionen för 2024
Interpellation 2023/24:384 av Sofia Amloh (S)
Interpellation 2023/24:384 Punktskatter i budgetpropositionen för 2024 av Sofia Amloh S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Punktskatter är en viktig del av vårt skattesystem som påverkar både ekonomin och samhället i stort. Punktskatter används för att styra människors beteenden. Syftet är att stödja folk att- Inlämnad
- 2024-01-25
- Svarsdatum
- 2024-02-06
- Besvarare
- Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Utrikesminister Tobias Billström M EU-minister Jessika Roswall M Socialminister Jakob Forssmed KD Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan- Datum
- 2024-01-25
EU:s toppmöte och ekonomiskt stöd till Ukraina
Interpellation 2023/24:324 av Matilda Ernkrans (S)
Interpellation 2023/24:324 EU:s toppmöte och ekonomiskt stöd till Ukraina av Matilda Ernkrans S till Statsminister Ulf Kristersson M Dramatiken på EU:s senaste toppmöte den 1415 december var att EU:s ledare inte kunde enas om det så avgörande ekonomiska stödet till Ukraina. Det sätter Ukraina och Europa i en oerhört farlig- Inlämnad
- 2023-12-20
- Svarsdatum
- 2024-01-23
- Besvarare
- Statsrådet Jessika Roswall (M)
Satsning på Stockholms skärgård
Motion 2023/24:2536 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2023/24:2536 av Markus Wiechel m.fl. SD Satsning på Stockholms skärgård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över nya åtgärder för att få till stånd en effektiv bekämpning av skarvbeståndet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2023/24:KrU4 2023/24:MJU10 2023/24:MJU12 2023/24:MJU13 2023/24:MJU14 2023/24:MJU17 2023/24:MJU9 2023/24:NU13 2023/24:SoU11 2023/24:TU17 2023/24:TU18
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 11 avslag, 1 bifall,