Johan Löfstrand (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Östergötlands län, plats 88
- Titel
- Statistiker.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialdemokraterna
Förste vice gruppledare
Civilutskottet
Suppleant
Miljö- och jordbruksutskottet
Suppleant
Riksdagsstyrelsen
Ledamot
Ledamotsrådet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-07-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2017-02-27 – 2017-06-30
- Ordinarie
- 2016-01-01 – 2017-02-26
- Ledig
- 2015-09-01 – 2015-12-31
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2015-08-31
Socialdemokraterna
- Förste vice gruppledare
- 2022-10-07 –
Civilutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2017-07-01 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-03-02 – 2017-06-30
- Vice ordförande
- 2016-01-01 – 2017-03-02
- Ledamot
- 2015-09-18 – 2015-12-31
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2015-09-18
- Ledamot
- 2009-11-28 – 2010-10-04
- Ordförande
- 2009-11-03 – 2009-11-27
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2009-11-03
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Vice ordförande
- 2018-03-13 – 2018-05-24
Lagutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-04 –
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2022-10-12 –
Systembolaget AB
- Revisorssuppleant
- 2013-03-20 – 2014-03-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot lagutskottet 02–06, civilutskottet 06–09, 10, 15 och 19–22, ordförande 09, vice ordförande 14–15 och 16–18. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10–14. Suppleant trafikutskottet 02–06, försvarsutskottet 06–14, civilutskottet 22– och miljö- och jordbruksutskottet 22–. Ledamot krigsdelegationen 14–22, riksdagsstyrelsen 22– och ledamotsrådet 22–. 1:e vice gruppledare Socialdemokraterna 22–.
Föräldrar
Ombudsmannen Jan Löfstrand och undersköterskan Anita Löfstrand, f. Hadarson.
Utbildning
Fil.mag., statistik. Fil.kand., nationalekonomi.
Anställningar
Livsmedelsarbetare 93–94.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Djurskyddsmyndigheten 03–07. Ledamot, Boverkets insynsråd 06–10 och 16–. Ledamot, insynsrådet för Länsstyrelsen i Östergötlands län 11–. Revisorssuppleant, Systembolaget AB 13–14. Ledamot, referensgruppen för ny äktenskapslagstiftning 05–07. Ledamot, referensgruppen för avskaffandet av revisionsplikten 06–08. Ledamot, parlamentariska kommittén om en ny organisation för polisen 10–13. Ledamot, Bostadsplaneringskommittén 15. Regeringens särskilda utredare, Utredningen om vissa konsumentkrediter 15–16.
Kommunala uppdrag
Styrelseledamot, AB Stångåstaden, Linköpings kommun 07–11. Vice ordförande, Mjärdevi Science Park AB 07–15 och styrelseledamot 15–. Styrelseledamot, Tekniska Verken i Linköping AB 11–15 och 18–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU i Östergötland 00–04. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Östergötland 00–. Ordförande, Socialdemokraterna i Linköping 05–11. Styrelseledamot, Sverok –03.
Bostadsort
Linköping
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Ett ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare
Betänkande 2017/18:CU15
Innehavare av kärnkraftsreaktorer ska i högre utsträckning än i dag ta ansvar för riskerna med kärnkraft. Det innebär att de blir ansvariga för skador upp till 11,8 miljarder kronor om en atomolycka skulle inträffa. Dessutom måste de teckna en ansvarsförsäkring för samma belopp. Tanken är att den som förorenar ska betala.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2019.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 4, 15 minuter
- Justering
- 2018-05-29
- Bordläggning
- 2018-06-05
- Debatt
- 2018-06-07
- Beslut
- 2018-06-07
Fastighetsrätt
Betänkande 2017/18:CU18
Riksdagen sa nej till ett 60-tal förslag i motioner om fastighetsrätt. Anledningen är bland annat att arbete pågår inom flera av frågorna som förslagen handlar om. Motionerna handlar bland annat om störningsservitut, arrende, tomträtt och andelstal i vägsamfälligheter.
- Behandlade dokument
- 53
- Förslagspunkter
- 13
- Reservationer
- 14
- Anföranden och repliker
- 16, 57 minuter
- Justering
- 2018-03-27
- Bordläggning
- 2018-04-10
- Debatt
- 2018-04-11
- Beslut
- 2018-04-11
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
Betänkande 2017/18:CU1
Drygt 6,9 miljarder kronor ut statens budget för 2018 går till utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik. Mest pengar går till investeringsstöd för att anordna hyresbostäder och bostäder för studerande, 3,2 miljarder kronor. 1,3 miljarder kronor går till stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande och 1 miljard kronor går till energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.
Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.
- Behandlade dokument
- 31
- Förslagspunkter
- 10
- Reservationer
- 14
- Anföranden och repliker
- 52, 188 minuter
- Justering
- 2017-11-23
- Bordläggning
- 2017-11-28
- Debatt
- 2017-11-29
- Beslut
- 2017-11-29
Trafiksäkerhet för mc-förare
Skriftlig fråga 2017/18:283 av Johan Löfstrand (S)
Fråga 2017/18:283 Trafiksäkerhet för mc-förare av Johan Löfstrand S till Statsrådet Tomas Eneroth S Diskussionen kring trafiksäkerheten för mc-förare är långt ifrån ny. De stora insatser som görs för att öka trafiksäkerheten utgår ofta från bilar och bilister, inte andra fordon och trafikanter, något som påverkar alla- Inlämnad
- 2017-11-15
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Sjöfylleri
Betänkande 2017/18:CU2
2010 infördes en nedre gräns på 0,2 promille för den som framför ett fartyg eller har en annan uppgift som är viktig för sjösäkerheten ombord. Det rör sig om personer på fartyg som kan köras i minst 15 knop eller har ett skrov som är minst tio meter.
Riksdagen riktar ett tillkännagivande, det vill säga en uppmaning, till regeringen att utvärdera vad lagen har fått för konsekvenser. Vid uppföljningen bör man överväga om det finns behov av ändringar i lagen.
- Behandlade dokument
- 17
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 6, 25 minuter
- Justering
- 2017-10-26
- Bordläggning
- 2017-11-07
- Debatt
- 2017-11-08
- Beslut
- 2017-11-08
Kompetensförsörjning i samband med byggandet av Ostlänken
Motion 2017/18:2153 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2153 av Johan Löfstrand m.fl. S Kompetensförsörjning i samband med byggandet av Ostlänken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av kompetensförsörjning i samband med byggandet av Ostlänken och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Underlätta samverkan
Motion 2017/18:1415 av Johan Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1415 av Johan Andersson m.fl. S Underlätta samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningar och regelverk för att underlätta samverkan mellan huvudmän och tillkännager detta för regeringen. Motivering Framtidens utmaningar- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ett demokratiskt statsskick
Motion 2017/18:1641 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1641 av Anna-Lena Sörenson m.fl. S Ett demokratiskt statsskick Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att fasa ut monarkin till förmån för ett demokratiskt statsskick och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:KU36
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Teknisk infrastruktur i glesbygd
Motion 2017/18:1368 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1368 av Johan Löfstrand m.fl. S Teknisk infrastruktur i glesbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över hur mobiltäckningen kan förbättras runt om i landet och även, genom kommunerna, se över möjligheterna till utökad- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Decentralisering
Motion 2017/18:1093 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1093 av Teresa Carvalho m.fl. S Decentralisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om decentralisering för fler jobb och ökad tillväxt och tillkännager detta för regeringen. Motivering För att ta till vara utvecklingskraften i hela Sverige- Inlämnad
- 2017-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:NU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Landsbygdsjobb
Motion 2017/18:1080 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1080 av Johan Löfstrand m.fl. S Landsbygdsjobb Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av förutsättningar för arbetstillfällen på landsbygden och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige har olika regioner olika konkurrensfördelar- Inlämnad
- 2017-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:NU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bostadsbidrag för unga och studenter
Motion 2017/18:1079 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1079 av Johan Löfstrand m.fl. S Bostadsbidrag för unga och studenter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över åldersgränsen när det gäller bostadsbidrag för unga och studenter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bostadsbidraget- Inlämnad
- 2017-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SfU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Levande skärgård
Motion 2017/18:1069 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1069 av Teresa Carvalho m.fl. S Levande skärgård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska beakta en levande skärgård i en aktiv politik för landsbygdsutveckling och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sveriges skärgård- Inlämnad
- 2017-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:NU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Integration av nyanlända
Motion 2017/18:933 av Johan Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:933 av Johan Andersson m.fl. S Integration av nyanlända Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Östergötland bör bli ett försökslän för ett nytt arbetssätt vid introduktion av nyanlända på arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2017-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:AU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn av offentlighets- och sekretesslagen i samband med översynen av socialtjänstlagen
Motion 2017/18:865 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:865 av Teresa Carvalho m.fl. S Översyn av offentlighets- och sekretesslagen i samband med översynen av socialtjänstlagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i samband med den utlovade översynen av socialtjänstlagen även se över offentlighets-- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:KU38
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Småföretagare
Motion 2017/18:860 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:860 av Anna-Lena Sörenson m.fl. S Småföretagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra trygghetssystemen för småföretagare och förutsättningarna för att utveckla fler alternativa företagsformer och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gemensamt pantsystem i EU
Motion 2017/18:859 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:859 av Johan Löfstrand m.fl. S Gemensamt pantsystem i EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett gemensamt pantsystem i EU och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den europeiska marknaden blir mer och mer en gemensam marknad och- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:MJU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Minnesvapen
Motion 2017/18:751 av Mattias Ottosson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:751 av Mattias Ottosson m.fl. S Minnesvapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för enskilda att behålla äldre, obrukbara vapen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Möjligheten för privatpersoner att- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:JuU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Folkhögskolespår
Motion 2017/18:744 av Johan Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:744 av Johan Andersson m.fl. S Folkhögskolespår Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av den verksamhet som bedrivs på folkhögskolor i Östergötland inom gymnasieskolans språkintroduktionsprogram och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Klostermuseum i Vadstena
Motion 2017/18:838 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:838 av Anna-Lena Sörenson m.fl. S Klostermuseum i Vadstena Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en mer långsiktigt tryggad verksamhet för Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund och historiskt- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:KrU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag