Margareta Cederfelt (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 5
- Titel
- Leg. sjuksköterska/fil.mag.
- Född år
- 1959
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 42 82
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Ledamot
Försvarsutskottet
Suppleant
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
Ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2000-05-01 – 2002-09-30
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2010-10-26 – 2014-09-29
- Statsrådsersättare
- 2010-10-19 – 2010-10-25
- Statsrådsersättare
- 2007-09-18 – 2010-10-18
- Statsrådsersättare
- 2006-10-26 – 2007-09-17
- Ersättare
- 1999-09-14 – 2000-04-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2006-11-15 – 2008-03-06
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-24
- Ledamot
- 2008-03-06 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2007-10-16 – 2008-03-06
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2011-09-30 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-09-29
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-01-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-01-28
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1999-09-23 – 2000-04-30
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2000-05-01 – 2002-09-30
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-03-22 – 2002-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 2001-03-08 – 2002-03-21
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2014-10-14
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2014-10-07
- Suppleant
- 2006-11-15 – 2010-10-12
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2023-12-05 –
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-12-06
- Vice ordförande
- 2018-10-16 – 2022-10-09
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2018-10-16
- Vice ordförande
- 2014-11-06 – 2018-10-09
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2014-11-06
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-10-14
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 99–02 (ersättare 990914–000501) och 06– (statsrådsersättare 061026–140929). Ledamot trafikutskottet 06–08, konstitutionsutskottet 08–10, civilutskottet 10–14 och utrikesutskottet 14–. Suppleant skatteutskottet 99–00, socialförsäkringsutskottet 00–02, bostadsutskottet 01–02, socialutskottet 02, EU-nämnden 06–18, konstitutionsutskottet 07–08 och 18–22, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18 och 19 samt försvarsutskottet 22–. Ledamot OSSE-delegationen 14 och 22– och vice ordförande 14–22. Suppleant OSSE-delegationen 10–14. Ledamot krigsdelegationen 22–.
Föräldrar
Ingenjören Arne Olsson och Zelly Zöller.
Utbildning
Gymnasieskola, vårdlinjen, Malmö, slutår 79. Leg. sjuksköterska, Sophiahemmets sjuksköterskehögskola 82. Fil.mag. socialvetenskap, Uppsala universitet 94.
Anställningar
Sjuksköterska, Ersta sjukhus 82–87. Klinikföreståndare, Långbro sjukhus 87–89. Klinikföreståndare, Karolinska sjukhuset 89–93. Högskoleadjunkt, Sophiahemmets sjuksköterskehögskola 94–99. Chefssjuksköterska, Karolinska universitetssjukhuset 03–04. Projektledare, Karolinska universitetssjukhuset 05–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ersättare, Presstödsnämnden 09–14. OSCE PA (Organization for Security and Cooperation) Rapporteur General Committee on Political Affairs and Security 15–17, Vice President OSCE PA 2017–22, OSCE PA Rapporteur Assassination of Boris Nemtsov 19–20, OSCE PA ordförande Ad Hoc Committee on Migration 20–22, OSCE PA President 22–23, OSCE PA rapportör mänskliga rättigheter i Ukraina 23.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholms kommun 06–. Ledamot, Hägerstens stadsdelsnämnd 95–98 och 02–06, gruppledare 02–06. Ersättare, socialdistriktsnämnd Skärholmen, Stockholms kommun 91–94. Landstingsfullmäktig, Stockholms läns landsting 94–00 och 02–06. Styrelseledamot, Sydvästra sjukvårdsområdet 94–98. Ledamot, landstingsstyrelsen 98–00 och 02–06. Ordförande, tandvårdsnämnden 98–00. Ledamot, personalutskottet 98–00. Vice ordförande, medicinsk programberedning 02–06. Ledamot, ägarutskottet 02–06. Styrelseledamot, Landstingshuset AB.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Moderat skolungdom i Malmö 86–89. Ledamot, Moderaternas lokalförening i Skärholmen 92–96, Moderaternas lokalförening i Hägersten 97–05, ordförande 99, vice ordförande 00–04 och Moderaternas lokalförening i Brännkyrka 07–. Ledamot, Moderaternas förbundsstyrelse, Stockholms stad 97–07. Studeranderepresentant, Sophiahemmets sjuksköterskehögskolas styrelse 81 och stipendienämnd 81. Styrelseledamot 84, Fria moderata studentföreningen i Stockholm, ordförande 85. Styrelseledamot, bostadsrättsföreningen Kettingen 84–87. Studeranderepresentant, sociologiska institutionens styrelse, Uppsala universitet 86. Styrelseledamot, Föreningen Skärholmens gård 91–93 och Skärholmens civilförsvarsförening 91–93. Ombud, Lärarnas riksförbund, Sophiahemmets sjuksköterskeskola 97–99. Ordförande, Forum för Uppfinningar och Innovationer 06–10, Ordförande, Parliamentarians for Global Action, Sverige 10–, Treasure, Parliamentarians for Global Action (PGA) 11–15, Member Executive Board PGA 15–16, Chair International Council PGA 16–17. President Parliamentarians for Global Action 17–. Vice Chair, European Women Union, Healthcommission 02–06. Ordförande, Europeiska Kvinnounionen, Hälsokommissionen, Sverige 00–06 och Rotary Älvsjö, styrelseledamot 09–12. Öppna Moderater, ledamot förbundsstyrelse 14–17. President OSCE PA EPP and Likeminded 18–.
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater
Betänkande 2023/24:UFöU1
Riksdagen godkände avtalet om försvarssamarbete mellan Sverige och USA. Avtalet är ett så kallat defense cooperation agreement (DCA-avtal) och reglerar de närmare förutsättningarna för amerikansk militär närvaro i Sverige.
Det handlar bland annat om den rättsliga statusen för amerikansk militär personal, leverantörer och anhöriga. I avtalet regleras även USA:s rätt till tillträde till svenskt territorium och rätt att använda vissa anläggningar här.
Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om lagändringar, vilka krävs för att Sverige ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt DCA-avtalet. Lagändringarna börjar gälla den dag regeringen bestämmer.
Så röstade partierna i ärendet
Ärendet beslutades genom flera omröstningar. På ärendesidan för Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater (UFöU1) finns voteringsresultaten för samtliga omröstningar i ärendet.
- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 6
- Reservationer
- 8
- Anföranden och repliker
- 105, 400 minuter
- Justering
- 2024-06-13
- Bordläggning
- 2024-06-17
- Debatt
- 2024-06-18
- Beslut
- 2024-06-18
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
Betänkande 2023/24:UU12
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) är en sammanslutning för säkerhetspolitisk dialog och samverkan i Europa. En viktig uppgift för dess parlamentariska församling är att utföra valobservationer över parlamentsval i olika länder.
Regeringen har i en skrivelse till riksdagen redogjort för OSSE:s verksamhet under 2022 och första halvåret 2023. Sverige har verkat för att OSSE ska utgöra ett instrument och en plattform för EU:s samlade politik i syfte att ställa Ryssland till ansvar för den fullskaliga invasionen av Ukraina.
Riksdagen anser att Sverige även i fortsättningen ska vara en stark röst för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, särskilt i ett läge där dessa utmanas i flera av deltagarstaterna.
Riksdagen lade skrivelsen och redogörelsen till handlingarna, vilket innebär att man avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 12, 74 minuter
- Justering
- 2024-05-16
- Bordläggning
- 2024-05-22
- Debatt
- 2024-05-23
- Beslut
- 2024-05-29
Interparlamentariska unionen
Betänkande 2023/24:UU16
Riksdagen sa ja till att lägga skrivelsen Redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen (IPU) och den svenska delegationens arbete under 2023, till handlingarna. Inga motioner behandlas i betänkandet.
Frågor i fokus under 2023 var bland annat genomförandet av Agenda 2030, cyberbrott och de hot som dessa medför, utveckling av nya parlamentariska strategier för att förhindra människosmuggling, särskilt av barnhemsbarn, samt främjande och stärkande av demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och rättsstatens principer. Ryssland anfallskrig i Ukraina stod även detta år högt på dagordningen för medlemsparlamenten, som har inrättat en särskild arbetsgrupp för att bidra till att få ett slut på krigshandlingarna, våldet mot civila och den omfattande förstörelse som äger rum i Ukraina samt för att underlätta den politiska dialogen mellan parlamenten i Ryska federationen och Ukraina.
- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 4, 29 minuter
- Justering
- 2024-04-25
- Bordläggning
- 2024-05-21
- Debatt
- 2024-05-22
- Beslut
- 2024-05-22
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Försvarsminister Pål Jonson M Utrikesminister Tobias Billström M EU-minister Jessika Roswall M Kulturminister Parisa Liljestrand M Försvarsminister Pål Jonson M besvarar såväl allmänpolitiska frågor- Datum
- 2024-04-25
Utrikespolitisk debatt
Den 14 februari är det utrikespolitisk debatt i riksdagen. Utrikesminister Tobias Billström M inleder debatten med att presentera regeringens utrikesdeklaration, det vill säga regeringens mål och prioriteringar för utrikespolitiken. Den utrikespolitiska debatten äger rum en gång om året i februari varje år. Då presenterar- Datum
- 2024-02-14
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Utrikesminister Tobias Billström M EU-minister Jessika Roswall M Socialminister Jakob Forssmed KD Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan- Datum
- 2024-01-25
Suspendering av Israels associeringsavtal
Interpellation 2023/24:341 av Lorena Delgado Varas (V)
Interpellation 2023/24:341 Suspendering av Israels associeringsavtal av Lorena Delgado Varas V till Utrikesminister Tobias Billström M Antalet civila som dödats räknas till minst 22 000 över 10 000 av dem är barn. Hela bostadsområden har bombats. Sjukhus, skolor och kyrkor likaså. Samtidigt har Israel blockerat inflödet- Inlämnad
- 2024-01-10
- Svarsdatum
- 2024-01-23
- Besvarare
- Utrikesminister Tobias Billström (M)
Sveriges ansvar för att få stopp på kriget i Gaza
Interpellation 2023/24:340 av Håkan Svenneling (V)
Interpellation 2023/24:340 Sveriges ansvar för att få stopp på kriget i Gaza av Håkan Svenneling V till Utrikesminister Tobias Billström M Den humanitära situationen i Gaza är ofattbar. Sedan Hamas fruktansvärda attack den 7 oktober förra året har över 22 000 personer i Gaza dödats av Israel. Nästan hela befolkningen,- Inlämnad
- 2024-01-10
- Svarsdatum
- 2024-01-23
- Besvarare
- Utrikesminister Tobias Billström (M)
Situationen i Gaza och på Västbanken
Interpellation 2023/24:326 av Ola Möller (S)
Interpellation 2023/24:326 Situationen i Gaza och på Västbanken av Ola Möller S till Utrikesminister Tobias Billström M Situationen i Gaza har för längesedan passerat gränsen för det acceptabla. Det rapporteras nu från FN om att israeliska styrkor har begravt människor levande med bulldozer. Rapporter om utomrättsliga- Inlämnad
- 2023-12-21
- Svarsdatum
- 2024-01-23
- Besvarare
- Utrikesminister Tobias Billström (M)
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Betänkande 2023/24:UU1
Cirka 2,3 miljarder kronor ur statens budget för 2024 ska gå till utgiftsområdet Internationell samverkan. Riksdagen säger ja till regeringens förslag.
Utgiftsområdet består av elva anslag och omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer. Mest pengar, 1,5 miljarder kronor, ska gå till avgifter till internationella organisationer. Det är avgifter till organisationer som Förenta nationerna, Nordiska ministerrådet, Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa med flera.
Riksdagen säger nej till alternativa budgetförslag i motioner.
Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 29 november 2023. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.
- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 20, 99 minuter
- Justering
- 2023-11-30
- Bordläggning
- 2023-12-05
- Debatt
- 2023-12-06
- Beslut
- 2023-12-06
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Civilminister Erik Slottner KD Utbildningsminister Mats Persson L Finansmarknadsminister Niklas Wykman M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.- Datum
- 2023-10-26
Utredning av det kommunala utjämningssystemet
Motion 2023/24:2191 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2023/24:2191 av Maria Stockhaus m.fl. M Utredning av det kommunala utjämningssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över det kommunala utjämningssystemet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är viktigt för hela Sverige- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:FiU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Villkor för fristående aktörer i välfärdssektorn
Motion 2023/24:2192 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2023/24:2192 av Maria Stockhaus m.fl. M Villkor för fristående aktörer i välfärdssektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa att villkoren för fristående/privata aktörer inom välfärdsområdet är likvärdiga- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:FiU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Reformer för ökad tillväxt i Stockholmsregionen
Motion 2023/24:2281 av Josefin Malmqvist m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2023/24:2281 av Josefin Malmqvist m.fl. M Reformer för ökad tillväxt i Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att etablera ett tillväxtramverk och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 13
- Utskottsberedning
- 2023/24:CU15 2023/24:CU16 2023/24:NU11 2023/24:SfU10 2023/24:SfU11 2023/24:SkU11 2023/24:SoU17 2023/24:TU18 2023/24:UbU11 2023/24:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (13 yrkanden): 13 avslag
Bygglov för laddstolpar
Motion 2023/24:2274 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2023/24:2274 av Kristina Axén Olin m.fl. M Bygglov för laddstolpar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att laddstolpar på kommunal mark omfattas av krav på bygglov och tillkännager detta för regeringen. Motivering För att- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:CU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fler utbildningsplatser till avancerad specialistsjuksköterska
Motion 2023/24:1715 av Margareta Cederfelt (M)
Motion till riksdagen 2023/24:1715 av Margareta Cederfelt M Fler utbildningsplatser till avancerad specialistsjuksköterska Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler utbildningsplatser för avancerade specialistsjuksköterskor och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2023-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tandvård som ett led i sjukvårdsbehandling för personer med epilepsi
Motion 2023/24:1713 av Margareta Cederfelt (M)
Motion till riksdagen 2023/24:1713 av Margareta Cederfelt M Tandvård som ett led i sjukvårdsbehandling för personer med epilepsi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheterna till en översyn av lagstiftningen om tandvård som ett led i sjukvårdsbehandling- Inlämnad
- 2023-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:SoU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Antibiotikaresistens är fortfarande ett globalt hälsoproblem
Motion 2023/24:1712 av Margareta Cederfelt (M)
Motion till riksdagen 2023/24:1712 av Margareta Cederfelt M Antibiotikaresistens är fortfarande ett globalt hälsoproblem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett intensifierat arbete för insatser i syfte att stoppa utbredningen av antibiotikaresistens och tillkännager- Inlämnad
- 2023-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:SoU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åtgärder för att minska skarvens påverkan i Stockholms skärgård och resten av Sverige
Motion 2023/24:1585 av Josefin Malmqvist m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2023/24:1585 av Josefin Malmqvist m.fl. M Åtgärder för att minska skarvens påverkan i Stockholms skärgård och resten av Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa licensjakt på skarv och om att påverka i EU för- Inlämnad
- 2023-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2023/24:MJU14
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Förbättrad miljöhänsyn vid statlig upphandling
Motion 2023/24:763 av Margareta Cederfelt (M)
Motion till riksdagen 2023/24:763 av Margareta Cederfelt M Förbättrad miljöhänsyn vid statlig upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en förbättrad miljöhänsyn vid statlig upphandling och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ansvaret för- Inlämnad
- 2023-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:FiU34
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag