Hans Ekström (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Södermanlands län, plats 32
- Titel
- Lärare.
- Född år
- 1958
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Konstitutionsutskottet
Ledamot
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Ledamot
Valprövningsnämnden
Ledamot
Riksdagens råd för Riksrevisionen
Vice ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ordförande
- 2022-10-04 – 2022-10-20
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Vice ordförande
- 2019-02-26 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2014-10-16
Valprövningsnämnden
- Ledamot
- 2023-03-23 –
- Ledamot
- 2022-01-21 – 2023-03-22
- Ledamot
- 2015-02-18 – 2019-03-13
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2022-11-01 –
- Personlig suppleant
- 2017-10-13 – 2018-10-09
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Vice ordförande
- 2022-10-27 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot konstitutionsutskottet 10–18 och 22–, ordförande 18–19 och 22 och vice ordförande 19–22. Suppleant finansutskottet 10–14 och EU-nämnden 14. Ledamot Valprövningsnämnden 15–19 och 22– och krigsdelegationen 18–22. Vice ordförande riksdagens råd för Riksrevisionen 22–. Personlig suppleant styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 17–18 och ledamot 22–.
Föräldrar
Industritjänstemannen Carl-Axel Ekström och museikanslisten Gun Ekström, f. Holmgren.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, S:t Eskils skola i Eskilstuna, slutår 77. Ämneslärarexamen (historia, samhällskunskap och religion), slutår 82.
Anställningar
Lärare, Eskilstuna kommun 82–92.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Länsstyrelsen i Södermanlands län 95–, Länsstyrelsens råd 11–. Ledamot Mälardalens högskolas styrelse 95–10. Ledamot, PBL-kommittén 03–05. Ledamot 2020 års grundlagsutredning. Ledamot Partifinansieringsutredningen 23–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Eskilstuna 88–10. Kommunalråd 92–10. Vice ordförande, kommundelsnämnden Kafjärden-Öster 86–91. Ordförande, kommunstyrelsen 95–10. Suppleant, Tunafors-Ärla sociala distriktsnämnd 84–85.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Söders socialdemokratiska förening 83–85. Ordförande, Östermalms socialdemokratiska förening. Ledamot, Sörmlands partidistrikts styrelse 95–. Ordförande, Sörmlands partidistrikt 05–. Ersättare, partistyrelsen 05–11 och ledamot 11–. Ledamot, Svenska kommunförbundet/Sveriges Kommuner och Landsting, självstyrelseberedningen 95–99, samhällsbyggnadsberedningen 99–07, styrelsen 07–11. Vice ordförande, Länstrafiken Sörmland 95–11. Ledamot, Mälardalsrådets styrelse 95–11, ordförande 96–97, vice ordförande 07–11. Ordförande, trafik- och planeringsutskottet 99–07. Vice ordförande, Eurotowns 99–10. Vice ordförande, Robotdalen 04–21. Ordförande, E20–gruppen 99–08. Vice ordförande, Eskilstuna logistik och etablering 16–19. Vice ordförande Almi Stockholm Sörmland 19–. Ledamot Sundbyholmsstiftelsen. Ledamot Stiftelsen Lagersberg.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Kredittider för underleverantörer
Interpellation 2011/12:429 av Ekström, Hans (S)
den 26 juni Interpellation 2011/12:429 Kredittider för underleverantörer av Hans Ekström S till näringsminister Annie Lööf C Många storföretag inom till exempel fordonsbranschen ställer allt hårdare krav på sina leverantörer att förlänga kredittiderna. Utvecklingen har gått från 30 till 60 och nu till 90 dagars- Inlämnad
- 2012-06-26
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Granskningsbetänkande
Betänkande 2011/12:KU20 Del 1
Konstitutionsutskottet, KU, är klart med sin årliga granskning av regeringen. Totalt har KU behandlat 21 anmälningar från riksdagsledamöterna. Här följer ett urval av resultaten.
- Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström får kritik av KU för sina uttalande och sitt agerande i en EU-fråga. Regeringen följde inte riksdagens råd och synpunkter med tillräckligt eftertryck. Arbetsmarknadsministern har även gjort missvisande uttalanden vid regeringens samråd med riksdagens EU-nämnd.
- Regeringens agerande i samband med den amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare i Sverige var alltför passivt, menar KU. När regeringen fick kännedom om övervakningen inledde den ett arbete med att ta reda på sakförhållandena, men arbetet avbröts när åklagaren beslutade om förundersökningar. Inom polisen i Stockholms län, Säpo och Regeringskansliet har det funnits viss, om än fragmentarisk, information som kan kopplas till övervakningen. Vissa uppgifter borde även ha nått regeringen långt tidigare.
- Regeringens åtgärder vid lämplighetsbedömning av en utländsk affärsmans ägande i Saab får också kritik av KU. Enligt utskottet visste dåvarande näringsminister Maud Olofsson på ett tidigt stadium att General Motors inte hade för avsikt att godkänna den aktuella affärsmannen som ägare till Saab. Dessa uppgifter vidarebefordrades aldrig till Riksgäldskontoret.
- I regeringens arbete med att förbereda den nya lärarlegitimationen har viktiga delar av innehållet inte hållit tillräckligt hög kvalitet, enligt KU. Regeringen borde även ha hört berörda myndigheter i större utsträckning innan man fattade beslut om den så kallade behörighetsförordningen. Sammantaget har bristerna bidragit till att reformen blev försenad. Regeringen har ett ansvar för att beredningsarbetet resulterar i ett fullgott beslutsunderlag, och här har regeringen brustit.
- KU kritiserar även Näringsdepartementets hantering av en fråga om bristande järnvägsunderhåll. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd fick inte tillräcklig information av Trafikverket om att verket hade tecknat ett så kallat upphörandeavtal med en entreprenör som ger företaget rätt till en viss ersättning. Regeringen och ansvariga ministrar har ett övergripande ansvar för att försäkra sig om att myndigheter informerar regeringen på sina respektive områden.
- Dåvarande forskningsminister Tobias Krantz får kritik av KU för hantering av en överläkare som tidigare utsetts till ledamot i en etikprövningsnämnd. När Utbildningsdepartementet fick information om att överläkaren var misstänkt för brott kontaktade man överläkaren för att framföra att det var lämpligt för henne att ta en timeout. Detta borde ha varit en fråga för nämnden och dess ordförande att hantera, menar KU. Departementet borde endast ha haft kontakt med ordföranden.
Riksdagen lade KU:s granskning till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Anföranden och repliker
- 89, 46 minuter
- Beredning
- 2011-10-13
- Justering
- 2012-05-31
- Debatt
- 2012-06-14
- Beslut
- 2012-06-14
En strategi för romsk inkludering och andra minoritetsfrågor
Betänkande 2011/12:KU17
Regeringen har i en skrivelse presenterat en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering under 2012-2032. Riksdagen gjorde med anledning av skrivelsen ett tillkännagivande till regeringen om modersmålslärare och undantaget från kravet på lärarlegitimation. Modersmålslärare ska inte vara undantagna från kravet på lärarlegitimation utan ska ha en lärarutbildning och ämneskompetens i modersmålet. Om romska elevers modersmålslärare har legitimation och en hög kvalitet på modersmålsundervisningen därmed kan garanteras finns det en stor möjlighet för bättre inkludering av romska elever. Riksdagens tillkännagivande innebär att regeringen i samband med strategin bör överväga att återkomma till riksdagen med förslag på åtgärder för att förstärka modersmålsundervisningen generellt men också specifikt för romer.
Strategin för romsk inkludering ingår som en satsning på ett utvecklingsarbete främst inom områdena utbildning och arbete under 2012-2015. Strategins målgrupp är framför allt de romer som befinner sig i ett socialt och ekonomiskt utanförskap och är utsatta för diskriminering.
Riksdagen sa vidare nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 och 2011 om de nationella minoriteterna.
- Behandlade dokument
- 9
- Förslagspunkter
- 12
- Reservationer
- 5
- Anföranden och repliker
- 16, 52 minuter
- Beredning
- 2012-04-17
- Justering
- 2012-05-10
- Debatt
- 2012-05-23
- Beslut
- 2012-05-23
Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism
Betänkande 2011/12:KU18
Regeringen har i en skrivelse redovisat en handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Syftet med handlingsplanen är att:
- Stärka medvetenheten om de demokratiska värderingarna.
- Öka kunskapen om våldsbejakande extremism.
- Stärka strukturerna för samverkan.
- Förebygga att individer ansluter sig till våldsbejakande extremistgrupper och stödja avhopp från sådana grupper.
- Motverka grogrunderna för det ideologiskt motiverade våldet.
- Fördjupa det internationella samarbetet.
Planen innehåller 15 åtgärder som utgör den strategiska inriktningen för regeringens fortsatta arbete på området. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 8
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 11, 44 minuter
- Beredning
- 2012-02-02
- Justering
- 2012-04-12
- Debatt
- 2012-05-02
- Beslut
- 2012-05-02
Bostadsbrist som tillväxthinder
Interpellation 2011/12:298 av Ekström, Hans (S)
den 22 mars Interpellation 2011/12:298 Bostadsbrist som tillväxthinder av Hans Ekström S till statsrådet Stefan Attefall KD Allt fler bedömare hävdar att bostadsbristen är ett allvarligt tillväxthinder. Många hävdar också att arbetskraftens rörlighet förhindras och arbetslösheten därför blir onödigt hög, samtidigt- Inlämnad
- 2012-03-22
- Besvarare
- Stefan Attefall (KD)
Skatteutjämningen
Interpellation 2011/12:299 av Hultqvist, Peter (S)
den 22 mars Interpellation 2011/12:299 Skatteutjämningen av Peter Hultqvist S till statsrådet Peter Norman M Regeringen bereder, enligt svar på skriftlig fråga 2011/12:441, förslagen i betänkandet Likvärdiga förutsättningar Översyn av den kommunala utjämningen SOU 2011:39Samtidigt protesterar Centerpartiet mot- Inlämnad
- 2012-03-22
- Besvarare
- Peter Norman (M)
med anledning av skr. 2011/12:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Motion 2011/12:K10 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:K10 av Sven-Erik Österberg m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen S82007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör återkomma- Inlämnad
- 2012-04-11
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU21
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
med anledning av skr. 2011/12:56 En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012–2032
Motion 2011/12:K9 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:K9 av Sven-Erik Österberg m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:56 En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 20122032 S82006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om konkreta målsättningar på utbildningsområdet.- Inlämnad
- 2012-03-12
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,
Svensk konkurrenskraft
Interpellation 2011/12:247 av Ekström, Hans (S)
den 15 februari Interpellation 2011/12:247 Svensk konkurrenskraft av Hans Ekström S till näringsminister Annie Lööf C Den del av svenskt näringsliv som lever på en internationell marknad får allt större problem. I min valkrets syns problemen i ökade varsel och oron är stor över att svensk forskning, utveckling och- Inlämnad
- 2012-02-15
- Besvarare
- Annie Lööf (C)
med anledning av skr. 2011/12:44 Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism
Motion 2011/12:K5 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:K5 av Sven-Erik Österberg m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:44 Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism S82005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att motverka våldsbejakande- Inlämnad
- 2012-01-19
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av redog. 2011/12:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
Motion 2011/12:K1 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:K1 av Sven-Erik Österberg m.fl. S med anledning av redog. 2011/12:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse S82004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om oberoende organ för tillsyn av olika statliga verksamheter.- Inlämnad
- 2011-11-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Omfördelning av anslag vid indragna examensrättigheter
Interpellation 2011/12:71 av Ekström, Hans (S)
den 28 oktober Interpellation 2011/12:71 Omfördelning av anslag vid indragna examensrättigheter av Hans Ekström S till utbildningsminister Jan Björklund FP En kvalitetsutvärdering görs av lärosäten med examensrättigheter. Det är naturligtvis av stor vikt att de som har att utbilda uppvisar tillräcklig kvalitet i- Inlämnad
- 2011-10-28
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Hatbrott och hatbrottsjourer
Motion 2011/12:Ju378 av Hans Ekström m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ju378 av Hans Ekström m.fl. S Hatbrott och hatbrottsjourer S36039 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildning i hbt-kunskap för poliser. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2011/12:JuU1 2011/12:SoU1 2012/13:JuU10
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Hbt och världen
Motion 2011/12:U313 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:U313 av Börje Vestlund m.fl. S Hbt och världen S21108 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett ökat nordiskt samarbete i hbt-frågor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2011/12:SfU10 2011/12:UU2 2011/12:UU3 2012/13:UU15
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Kooperativ hyresrätt
Motion 2011/12:C415 av Kerstin Engle m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:C415 av Kerstin Engle m.fl. S Kooperativ hyresrätt S21126 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja utvecklingen av upplåtelseformen kooperativ hyresrätt. Motivering Det finns en positiv trend i dagens Sverige:- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Asylrätt för hbt-personer
Motion 2011/12:Sf321 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Sf321 av Börje Vestlund m.fl. S Asylrätt för hbt-personer S21103 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att även transpersoner som förföljs i sitt hemland på grund av könsidentitet eller könsuttryck ska omfattas av- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2011/12:SfU10 2011/12:SfU2
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Värdmödraskap
Motion 2011/12:So598 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:So598 av Börje Vestlund m.fl. S Värdmödraskap S2188 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning av värdmödraskap. Motivering Målet för all lagstiftning, oavsett politikområde, är att den ska vara jämlik och- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Äldre hbt-personer
Motion 2011/12:So595 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:So595 av Börje Vestlund m.fl. S Äldre hbt-personer S2189 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nödvändigheten av att äldre homo- och bisexuella samt transpersoner uppmärksammas inom samhällets serviceutbud. Riksdagen- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Utbildningsväsendet och hbt-frågor
Motion 2011/12:Ub482 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub482 av Jonas Gunnarsson m.fl. S Utbildningsväsendet och hbt-frågor S19162 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kompetensutveckling för lärare i frågor om homo- och bisexuella och transpersoner. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU14 2011/12:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Hbtq-personer och idrott
Motion 2011/12:Kr313 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Kr313 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Hbtq-personer och idrott S2196 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om idrott och hbtq-personer. Motivering I den socialdemokratiska visionen om samhället är det en skam mot en- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KrU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag