Berit Högman (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Värmlands län
- Född år
- 1958
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2018-03-26
Socialdemokraterna
- Förste vice gruppledare
- 2014-10-04 – 2018-03-26
- Förste vice gruppledare
- 2012-02-29 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-02-28
- Suppleant
- 2012-04-18 – 2014-09-29
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Arbetsmarknadsutskottet
- Vice ordförande
- 2008-09-17 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2008-06-12 – 2008-09-17
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2004-06-18
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2013-10-04 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2008-06-12
- Ledamot
- 2004-06-19 – 2006-10-02
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2008-06-12
- Suppleant
- 2003-03-12 – 2006-10-02
Civilutskottet
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2012-09-30
Socialutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2017-06-16
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-03-26
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ledamot
- 2008-03-26 – 2008-10-22
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2009-04-02 – 2012-02-23
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2012-10-01 – 2018-03-26
- Ersättare
- 2012-03-23 – 2012-09-30
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-10-07
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 02-04 och 08, vice ordförande 08-10, näringsutskottet 04-08 och kulturutskottet 10, ordförande 10-12. Suppleant kulturutskottet 02-06, utbildningsutskottet 03-08, civilutskottet 12, kulturutskottet 12-, näringsutskottet 13-14, konstitutionsutskottet 14- och socialutskottet 14-. Ledamot Interparlamentariska unionens svenska delegation 08, krigsdelegationen 09-12 och riksdagsstyrelsen 12-. Suppleant riksdagsstyrelsen 12. Vice gruppledare 12-.
Föräldrar
Karl Hansson och Allie Hansson, f. Johansson.
Utbildning
Grundskola, Bograngen och Sysslebäck, slutår 74, Gymnasieskola, Stjerneskolan Torsby, slutår 76. Karlstads universitet, enstaka poäng 87-88 och 15. Kurser i ledarskap, bl.a. IFL 99. Ledarinstitutet 97, 01, 13 och 14-15.
Anställningar
Fritidsledare 76-79. Ombudsman 79-81, 82-83 och 85-88. Studiesekreterare 83-85. Landstingsråd, Värmlands län 89-02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Statens kulturråd 92-94 och Riksförsäkringsverket 02-04. Ordförande, Kommittén om hot och våld mot förtroendevalda (SOU 2006:46) 04-06. Ledamot, Länsstyrelsens insynsråd 08-. Ledamot, Karlstads universitets styrelse 99-07 och 10-14. Ordförande, Riksteatern 15-.
Kommunala uppdrag
Ledamot, fritidsnämnden, Karlstad 83. Ledamot, landstingets kulturnämnd 89-94, ordförande 89-91. Ledamot, utbildningsnämnden 89-94, ordförande 89-91. Ledamot, hälso- och sjukvårdsnämnden, ordförande 95-96 och 00-02. Landstingsfullmäktig, Värmlands län 91-02. Ledamot, landstingsstyrelsen 89-02, ordförande 97-02. Ledamot, delegationen för regional utveckling 95-98, personal- och förhandlingsdelegationen 95-99, landstingets handikappråd, ordförande 99-02. Regionfullmäktig 01-02. Styrelseledamot, Landstingsförbundet 89-03. Ombud, Landstingsförbundets kongresser 92-02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseordförande, Karlstads arbetarekommun 03-11. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Värmland. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 93-. Styrelseledamot, Värmlands museum 92-98. Styrelseledamot, Swedfund 05-07 och Förenade liv 05-09. Ordförande, folkrörelsen Konstfrämjandet 12-. Styrelseledamot, Kombispel AB 13-.
Bostadsort
Karlstad
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Vissa frågor om kommersiell radio
Betänkande 2016/17:KU28
Efter förslag från regeringen beslutade riksdagen om ändringar i radio- och tv-lagen som ska främja konkurrens och mångfald på området analog kommersiell radio. Beslutet innebär att Myndigheten för press, radio och tv ska bestämma sändningsområdenas storlek för analog kommersiell radio med hänsyn till vad som gagnar konkurrens och mångfald på hela radioområdet. Beslutet innebär också att en enskild aktör inte ska kunna få mer än ett tillstånd inom ett sändningsområde, om det finns skäl att anta att det kan inverka negativt på konkurrensen.
Ändringarna börjar gälla den 1 augusti 2017.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 4, 21 minuter
- Justering
- 2017-05-30
- Bordläggning
- 2017-06-02
- Debatt
- 2017-06-07
- Beslut
- 2017-06-07
Riksdagens arbetsformer
Betänkande 2016/17:KU18
Riksdagen sa nej till motionsförslag om hur riksdagen ska arbeta. Skälen är bland annat att arbete pågår på området. Motionerna handlar bland annat om riksmötets öppnande, röstregler, ceremonier och EU-flagga i kammaren, votering på distans, Europaparlamentarikers föräldraledighet och Riksdagsförvaltningens verksamhet.
- Behandlade dokument
- 41
- Förslagspunkter
- 12
- Anföranden och repliker
- 3, 18 minuter
- Justering
- 2017-04-25
- Bordläggning
- 2017-05-02
- Debatt
- 2017-05-03
- Beslut
- 2017-05-03
Registrering av gåvor till riksdagsledamöter och registrering av vissa skulder m.m.
Betänkande 2016/17:KU9
En riksdagsledamot som tar emot en gåva, huvudsakligen på grund av sitt uppdrag som ledamot, ska anmäla gåvan för registrering i ett gåvoregister. Om gåvan saknar eller har ett obetydligt värde behöver den inte anmälas eller registreras. Anmälan och registrering ska också göras av en ledamots skulder, borgensåtaganden och andra åtaganden som gäller verksamhet eller ekonomiska intressen i företag och föreningar, fastighetsinnehav i form av näringsverksamhet och inkomstbringande självständig verksamhet.
Beslutet innebär en ny lag om registrering och hantering av gåvor mottagna av riksdagsledamöter och ändringar i lagen om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen. Ett tillägg görs också i riksdagsordningen.
Riksdagen sa därmed ja till förslag från riksdagsstyrelsen, med vissa ändringar.
Riksdagen vill också se en utredning om att anpassa de aktuella lagarna till den allmänna dataskyddsförordningen. Riksdagen riktade ett tillkännagivande till riksdagsstyrelsen om detta.
- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 4
- Anföranden och repliker
- 4, 10 minuter
- Justering
- 2016-11-08
- Bordläggning
- 2016-11-15
- Debatt
- 2016-11-16
- Beslut
- 2016-11-16
Ny ersättningslag och lag om stöd till partigrupperna
Betänkande 2016/17:KU3
Riksdagen sa ja till riksdagsstyrelsens förslag om nya lagar om ersättning till riksdagens ledamöter och om stöd till partigrupper.
Den nya lag om ersättning till riksdagens ledamöter innehåller regler om bland annat ledamöternas arvode, ersättning för resor samt tillgång till övernattningsboende och teknisk utrustning. Syftet med den nya lagen är bland annat att skapa ett enhetligt, tydligt och lättillgängligt regelverk för de olika typer av ersättningar som en riksdagsledamot har rätt till.
Den nya lagen om stöd till partigrupperna för riksdagsledamöternas arbete i riksdagen motsvarar i huvudsak den tidigare lagen, men innebär att regler som tidigare inte varit inskriven i lag nu blir det.
Riksdagen sa också ja till vissa ändringar i arvodeslagen. Bland annat handlar det om att bestämmelser om sammanträdesarvoden i EU-nämnden flyttas till den nya lagen om ersättning till riksdagens ledamöter.
- Behandlade dokument
- 19
- Förslagspunkter
- 6
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 8, 23 minuter
- Justering
- 2016-11-08
- Bordläggning
- 2016-11-15
- Debatt
- 2016-11-16
- Beslut
- 2016-11-16
Förbättrade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag
Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. S Förbättrade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetsintegrerande sociala företag är en väg till egenförsörjning och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2016/17:AU4 2016/17:FiU7 2016/17:NU12
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Näringspolitik för fler jobb i Västsverige
Motion 2016/17:2763 av Kenneth G Forslund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2763 av Kenneth G Forslund m.fl. S Näringspolitik för fler jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitik i Västsverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Västsverige Hallands, Västra Götalands och Värmlands- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:NU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stad och land
Motion 2016/17:2186 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2186 av Mikael Dahlqvist m.fl. S Stad och land Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en stadland-integreringsstrategi för tillväxt i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2016/17:NU16 2017/18:KU37
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Skogen, jorden, vattnet och förutsättningarna för att kunna leva och arbeta i Värmland
Motion 2016/17:2151 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2151 av Jonas Gunnarsson m.fl. S Skogen, jorden, vattnet och förutsättningarna för att kunna leva och arbeta i Värmland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skogens betydelse för klimatutmaningen och framtidens jobb och tillkännager detta- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2016/17:MJU10 2016/17:MJU13 2016/17:NU12
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Kultur och demokrati
Motion 2016/17:2148 av Gunilla Svantorp m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2148 av Gunilla Svantorp m.fl. S Kultur och demokrati Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kultur som demokratibärare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om verktyg för integration och- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2016/17:KrU5
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Forskning för framtiden
Motion 2016/17:930 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:930 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Forskning för framtiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av samverkan och innovationer och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2016/17:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Infrastruktur
Motion 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. S Infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för kraftfulla investeringar i väg och järnväg och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2016/17:SkU24 2016/17:TU4
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Myggbekämpning
Motion 2016/17:873 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:873 av Jonas Gunnarsson m.fl. S Myggbekämpning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att få en långsiktig strategi på plats som löser problemen med översvämningsmygg, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Översvämningsmyggor- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:MJU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fördelningspolitik
Motion 2016/17:631 av Berit Högman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:631 av Berit Högman m.fl. S Fördelningspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att stärka trygghetssystemen inom arbetslivet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2016/17:AU4 2016/17:AU5 2016/17:SfU2
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Försvarsminister Peter Hultqvist S Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Civilminister Ardalan Shekarabi S Arbetsmarknads-- Datum
- 2016-09-15