Annika Qarlsson (Cen)
Tidigare riksdagsledamot
- Party
- The Centre Party
- Constituency
- Västra Götaland County West
- Birth year
- 1964
- Address
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
All assignments
Member of Parliament
- Ordinary member
- 2002-9-30 – 2022-9-26
The Centre Party
- 2006-10-11 – 2010-10-4
Committee on the Labour Market
- Deputy member
- 2018-10-16 – 2022-9-26
- Member
- 2014-10-7 – 2018-9-24
- Member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
- Member
- 2006-10-10 – 2010-10-4
Committee on Industry and Trade
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Member
- 2018-10-2 – 2019-3-14
Committee on Social Insurance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2002-10-8 – 2006-10-2
Committee on Health and Welfare
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2015-9-25 – 2018-9-24
- Deputy member
- 2014-10-7 – 2015-9-24
- Deputy member
- 2002-10-8 – 2006-10-2
Committee on Foreign Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
- Deputy member
- 2004-9-20 – 2006-10-2
Committee on Cultural Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
- Deputy member
- 2010-10-12 – 2014-9-29
Committee on Defence
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on the Constitution
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2020-9-3
Committee on Civil Affairs
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Finance
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Justice
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Environment and Agriculture
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Taxation
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Transport and Communications
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Committee on Education
- Deputy member
- 2020-3-18 – 2022-9-26
Joint Committee on Foreign Affairs and Health and Welfare
- Member
- 2005-2-15 – 2005-3-16
Committee on Civil Law
- Deputy member
- 2002-10-8 – 2006-10-2
Committee on European Union Affairs
- First Deputy Chair
- 2019-3-15 – 2022-9-26
- Member
- 2019-3-14 – 2019-3-15
- Deputy member
- 2006-10-24 – 2010-10-12
The War Delegation
- Member
- 2006-10-17 – 2010-10-19
The Riksdag Board
- Alternate member
- 2006-10-10 – 2010-10-12
Nominations Committee
- Deputy member
- 2018-9-24 – 2022-9-26
Biography
The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-. Ledamot sammansatta utrikes- och socialutskottet 05, arbetsmarknadsutskottet 06-18 och näringsutskottet 18-19. 1:e vice ordförande EU-nämnden 19-. Suppleant lagutskottet 02-06, socialförsäkringsutskottet 02-06, socialutskottet 02-06 och 14-18, utrikesutskottet 04-06, EU-nämnden 06-10, kulturutskottet 10-14 och arbetsmarknadsutskottet 18-. Ledamot krigsdelegationen 06-10. Suppleant riksdagens valberedning 18-. Ersättare riksdagsstyrelsen 06-10.
Föräldrar
Erik Hallén och Alice Hallén.
Utbildning
Gymnasieskola, social linje i Alingsås, slutår 82 och handelslinje i Köping, slutår 82.
Anställningar
Detaljhandel 83-02.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Alingsås kommun 98-02, 2:e vice ordförande 99-02 och ersättare 19-. Ersättare, kommunstyrelsen 99-02, 10-14 och utbildningsnämnden 95-98. Ledamot, barn- och utbildningsnämnden 99-02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Kretsordförande, Centerpartiet i Alingsås 99-02. Distriktsordförande, Centerkvinnorna i Norra Älvsborg 00-04. Förbundsordförande, Centerkvinnorna 03-11. Ledamot, Centerpartiets partistyrelse 03-11 och 15-. Distriktsordförande, Centerpartiet 11-18.
Said and done
Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.
Statsministerns frågestund
Vid frågestunden svarar statsminister Magdalena Andersson S på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.- Datum
- 2022-06-16
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Socialminister Lena Hallengren S Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi S Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark S Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson S Socialminister Lena- Datum
- 2022-06-09
Återrapportering från Europeiska rådets möte efter voteringens slut
Statsminister Magdalena Andersson S återrapporterar från extra möte i Europeiska rådet den 3031 maj.- Datum
- 2022-06-02
Information från regeringen om förberedelser för Sveriges ordförandeskap i EU våren 2023
EU-minister Hans Dahlgren S informerar om förberedelser för Sveriges ordförandeskap i EU våren 2023.- Datum
- 2022-06-01
med anledning av prop. 2021/22:99 Vårändringsbudget för 2022
Motion 2021/22:4721 av Annie Lööf m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2021/22:4721 av Annie Lööf m.fl. C med anledning av prop. 2021/22:99 Vårändringsbudget för 2022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om garantitillägg i bostadstillägget. Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt regeringens- Inlämnad
- 2022-05-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2021/22:FiU21
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition
Motion 2021/22:4720 av Annie Lööf m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2021/22:4720 av Annie Lööf m.fl. C med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition Sammanfattning Rysslands vedervärdiga invasion av Ukraina präglar även den svenska ekonomins utsikter våren 2022. Återhämtningen efter pandemin möter nya utmaningar i form av ökande priser på- Inlämnad
- 2022-05-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Försvarsminister Peter Hultqvist S Utrikesminister Ann Linde S EU-minister Hans Dahlgren SJustitie- och inrikesminister Morgan Johansson S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.- Datum
- 2022-03-31
Återrapportering från Europeiska rådets möte
Statsminister Magdalena Andersson S återrapporterar från mötet den 24-25 mars. Statsministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor.- Datum
- 2022-03-29
Återrapportering från Europeiska rådets möte
Statsminister Magdalena Andersson S återrapporterar från extrainsatt möte i Europeiska rådet den 24 februari. Statsministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor.- Datum
- 2022-03-01
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Utbildningsminister Anna Ekström S Utrikesminister Ann Linde S Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark S Finansmarknadsminister Max Elger S Utbildningsminister Anna Ekström S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.- Datum
- 2022-01-20
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Motion 2021/22:4129 av Alireza Akhondi m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2021/22:4129 av Alireza Akhondi m.fl. C Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt förslaget i tabell 3 i motionen. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2021/22:AU2
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
Motion 2021/22:4127 av Alireza Akhondi m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2021/22:4127 av Alireza Akhondi m.fl. C Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Jämställdhet- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:AU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Centerpartiets budgetmotion 2022
Motion 2021/22:4121 av Annie Lööf m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2021/22:4121 av Annie Lööf m.fl. C Centerpartiets budgetmotion 2022 1 Sammanfattning Sverige är ett av världens bästa länder. Men vårt land är i behov av viktiga liberala reformer. För att bekämpa arbetslöshet och utanförskap och få hela landet att växa med fler växande företag. För att få klimatomställningen- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2021/22:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Jämställdhet för en hållbar utveckling
Motion 2021/22:3666 av Annie Lööf m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2021/22:3666 av Annie Lööf m.fl. C Jämställdhet för en hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att genomföra en genomgripande utredning som behandlar och belyser statens, näringslivets, samhällets och individens- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 138
- Utskottsberedning
- 2021/22:AU1 2021/22:AU8 2021/22:AU9 2021/22:CU10 2021/22:CU6 2021/22:CU8 2021/22:FiU34 2021/22:FöU8 2021/22:JuU15 2021/22:JuU22 2021/22:JuU23 2021/22:JuU24 2021/22:JuU26 2021/22:JuU8 2021/22:KrU7 2021/22:KrU8 2021/22:KrU9 2021/22:KU1 2021/22:MJU20 2021/22:MJU21 2021/22:NU11 2021/22:NU12 2021/22:NU19 2021/22:SfU17 2021/22:SfU18 2021/22:SfU20 2021/22:SkU13 2021/22:SkU14 2021/22:SkU16 2021/22:SkU17 2021/22:SoU13 2021/22:SoU14 2021/22:SoU15 2021/22:SoU17 2021/22:SoU18 2021/22:SoU19 2021/22:UbU12 2021/22:UbU14 2021/22:UbU15 2021/22:UbU16 2021/22:UbU17 2021/22:UbU19 2021/22:UbU20 2021/22:UU1 2021/22:UU5 2021/22:UU8
- Riksdagsbeslut
- (138 yrkanden): 126 avslag, 12 bifall,
Lika villkor för hästnäringen
Motion 2021/22:3525 av Ola Johansson m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2021/22:3525 av Ola Johansson m.fl. C Lika villkor för hästnäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att likställa hästnäring med övrig djurhållande näringsverksamhet på landsbygden och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2021/22:MJU21 2021/22:MJU27 2021/22:SkU17
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
En stark och grön ekonomi med fler företag
Motion 2021/22:3511 av Annie Lööf m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2021/22:3511 av Annie Lööf m.fl. C En stark och grön ekonomi med fler företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om konkurrenskraftiga skatter för de jobbskapande småföretagen med särskilt beaktande av arbetsgivaravgifter och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 31
- Utskottsberedning
- 2021/22:AU9 2021/22:CU11 2021/22:CU12 2021/22:FiU20 2021/22:FiU22 2021/22:FiU25 2021/22:FiU26 2021/22:FiU34 2021/22:JuU22 2021/22:MJU15 2021/22:MJU18 2021/22:MJU20 2021/22:NU12 2021/22:NU15 2021/22:NU16 2021/22:NU20 2021/22:NU21 2021/22:SfU11 2021/22:SfU18 2021/22:SkU13 2021/22:SkU14 2021/22:SkU15 2021/22:SoU19 2021/22:TU16 2021/22:UbU20 2021/22:UU6
- Riksdagsbeslut
- (31 yrkanden): 30 avslag, 1 bifall,
En starkare liberal demokrati
Motion 2021/22:3509 av Annie Lööf m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2021/22:3509 av Annie Lööf m.fl. C En starkare liberal demokrati Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en spetsutbildning för offentligt ledarskap vid svenska universitet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 42
- Utskottsberedning
- 2021/22:AU8 2021/22:FiU25 2021/22:JuU22 2021/22:JuU23 2021/22:JuU26 2021/22:KU26 2021/22:KU28 2021/22:KU29 2021/22:KU30 2021/22:KU33 2021/22:KU34 2021/22:KU35 2021/22:NU19 2021/22:SoU14 2021/22:SoU16 2021/22:TU6 2021/22:UbU19 2021/22:UU10
- Riksdagsbeslut
- (42 yrkanden): 41 avslag, 1 bifall,
Vård och omsorg av hög kvalitet i hela landet
Motion 2021/22:3909 av Annie Lööf m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2021/22:3909 av Annie Lööf m.fl. C Vård och omsorg av hög kvalitet i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur ett offentligt mål kan sättas om att det maximalt ska vara 25 medarbetare per chef i välfärdsverksamheter och tillkännager- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 30
- Utskottsberedning
- 2021/22:FiU26 2021/22:SoU13 2021/22:SoU14 2021/22:SoU15 2021/22:SoU17 2021/22:UbU19 2021/22:UbU20
- Riksdagsbeslut
- (30 yrkanden): 27 avslag, 3 bifall,
Nordiskt samarbete
Motion 2021/22:3248 av Linda Modig m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2021/22:3248 av Linda Modig m.fl. C Nordiskt samarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbetet för att göra Norden till den mest integrerade och klimatsmarta regionen i världen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2021-10-04
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2021/22:SoU15 2021/22:SoU17 2021/22:TU16 2021/22:TU5,2021/22:TU8 2021/22:UbU20 2021/22:UU5
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
En liberal och internationell utvecklingspolitik bortom 2030
Motion 2021/22:3247 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2021/22:3247 av Kerstin Lundgren m.fl. C En liberal och internationell utvecklingspolitik bortom 2030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att svenskt bistånd tydligare måste utgå från de svenska mervärden som kan bidra till att uppnå prioriterade- Inlämnad
- 2021-10-04
- Förslag
- 26
- Utskottsberedning
- 2021/22:MJU20 2021/22:NU19 2021/22:UU1 2021/22:UU2 2021/22:UU6 2021/22:UU8
- Riksdagsbeslut
- (26 yrkanden): 26 avslag