Tuve Skånberg (KD)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns södra
- Titel
- Teol.dr.
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Valprövningsnämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 1991-09-29 – 2006-10-02
Kristdemokraterna
- Kvittningsperson
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2016-10-11 – 2017-04-30
- Suppleant
- 2016-09-15 – 2018-09-24
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2004-04-29 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-01-17
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-12-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1994-10-01
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-02
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2003-03-12 – 2006-10-16
Valprövningsnämnden
- Suppleant
- 2023-03-23 –
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Suppleant
- 2019-04-01 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Föräldrar
Rektorn/överstelöjtnanten Nils Skånberg och sjukgymnasten Inger Littorin.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 74. Teol.kand. 79. Fil.mag. 97. Teol.lic. 97. Teol.dr. i kyrkohistoria 03.
Anställningar
Pastor, Svenska Missionsförbundet, Kiruna missionsförsamling 80-86 och Skillinge missionshus 86-91, 08-. Visiting Fellow, Cambridge 03. Reader vid forskningsinstitutionen The Huntington Library, San Marino, USA 05-11. Gästforskare, Stanford 06-07, Distinguished Professor of History GTU Berkeley 06-07. Ledamot av styrelsen för Dohas internationella forskningsinstitut för familj och utveckling 06-15. Direktor vid tankesmedjan och forskningsinstitutet Claphaminstitutet 08-15. Gästprofessor i kyrkohistoria vid Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA 06-07, adjungerad professor 10. Gästprofessor i patristik St Petersburg Evangelical Academy 07, adjungerad professor 12-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Forskningsrådsnämnden 92-95. Ledamot, Pliktutredningen 91-92. Suppleant, Gentekniknämnden 10-. Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli SOU 2012:58. Översyn av det statliga stödet till dagspressen SOU 2013:66.
Kommunala uppdrag
Ledamot, Vision för Region Skåne efter 03.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Simrishamns avdelning av Kristdemokratiska samhällspartiet/Kristdemokraterna 89-92 och 97-18 och vice ordförande, Kristianstads distrikt av Kristdemokraterna 91-03. Ledamot, valberedningen, Kristdemokraternas partistyrelse 01-03. Ledamot, Frikyrkorådets religionsfrihetskommitté 91-93.
Litteratur
Ingen tid för snabba svar (89, tillsammans med andra). Sövestads by och dess gamla fogdesläkt (90). Kamp och interferens (97, licentiatavhandling). Till een nådigh lösen - Måns bonde till Traneberg och konflikten med Gustav Vasa (01). Glömda gudstecken - Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken (03, akademisk doktorsavhandling). I maktens korridorer - Handbok för nyblivna riksdagsledamöter (06).
Bostadsort
Skillinge
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 91-06 och 10-. Ledamot trafikutskottet 98-02, konstitutionsutskottet 10- och ordförande civilutskottet 16-17. Suppleant utbildningsutskottet 91-98 och 10-14, finansutskottet 94-98, skatteutskottet 94-98, justitieutskottet 94-98 och 10-, bostadsutskottet/civilutskottet 94-02, utrikesutskottet 94-98, försvarsutskottet 94-98, socialförsäkringsutskottet 94-98, socialutskottet 94-98, kulturutskottet 94-98, näringsutskottet 94-98, arbetsmarknadsutskottet 94-98, konstitutionsutskottet 02-06 och trafikutskottet 04-06 och 14-18. Kvittningsman 14-18. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 02-06, styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-02 och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 91-03. Suppleant riksdagens nykterhetsgrupp 91-03, riksdagens kristna grupp 94-06 och 10- och ordförande 15-19, riksdagens särskilda nämnd 10- och Riksrevisionens styrelse 03-06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
UD-rapport i tidskriften Palestina Nu
Skriftlig fråga 2002/03:1363 av Skånberg, Tuve (kd)
den 8 september Fråga 2002/03:1363 av Tuve Skånberg kd till utrikesminister Anna Lindh om UD-rapport i tidskriften Palestina Nu I senaste numret av tidskriften Palestina Nu 2/03 publiceras i sin helhet en rapport av en diplomat på svenska generalkonsulatet i Jerusalem. Bland annat sägs i rapporten att Borgmästaren- Inlämnad
- 2003-09-08
- Besvarare
- Anna Lindh (S)
"sharia"-lag och religionsfrihet i de palestinska områdena
Skriftlig fråga 2002/03:1201 av Skånberg, Tuve (kd)
den 1 juli Fråga 2002/03:1201 av Tuve Skånberg kd till utrikesminister Anna Lindh om sharia lag och religionsfrihet i de palestinska områdena Nigeria införde i april 2000 muslimsk sharia lag i delstaten Kaduna, vilket resulterade i 2 000 döda i de kravaller som följde. Starka krafter i länder som Sudan och Irak- Inlämnad
- 2003-07-01
- Besvarare
- Anna Lindh (S)
med anledning av skr. 2002/03:126 Fortsatt reformering av tingsrättsorganisationen
Motion 2002/03:Ju20 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2002/03:Ju20 av Ragnwi Marcelind m.fl. kd med anledning av skr. 2002/03:126 Fortsatt reformering av tingsrättsorganisationen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen avbryter det pågående s.k. reformarbetet av tingsrättsorganisationen. Riksdagen tillkännager för regeringen som- Inlämnad
- 2003-06-12
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2003/04:JuU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2002/03:74 Hemliga tvångsmedel - offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering.
Motion 2002/03:Ju13 av Peter Althin m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2002/03:Ju13 av Peter Althin m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:74 Hemliga tvångsmedel offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om straffvärdesventil. Riksdagen avslår regeringens förslag om att hemlig teleavlyssning- Inlämnad
- 2003-06-12
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2003/04:JuU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2002/03:119 Reformerad räddningstjänstlagstiftning
Motion 2002/03:Fö6 av Erling Wälivaara m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2002/03:Fö6 av Erling Wälivaara m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:119 Reformerad räddningstjänstlagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att länsstyrelserna bör ges möjlighet att yttra sig över kommunernas handlingsprogram.- Inlämnad
- 2003-06-12
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2003/04:FöU2
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
demokratiutredningen och marginalisering
Skriftlig fråga 2002/03:1069 av Skånberg, Tuve (kd)
den 5 juni Fråga 2002/03:1069 av Tuve Skånberg kd till statsrådet Mona Sahlin om Demokratiutredningen och marginalisering Etniska och religiösa grupper liksom folkrörelser med flera uttrycker sin stora frustration över att bli marginaliserade i det socialdemokratiska samhällsbygget. Nu senast skrev företrädare för- Inlämnad
- 2003-06-05
- Besvarare
- Mona Sahlin (S)
oljekatastrof i Östersjön
Skriftlig fråga 2002/03:1066 av Skånberg, Tuve (kd)
den 5 juni Fråga 2002/03:1066 av Tuve Skånberg kd till miljöminister Lena Sommestad om oljekatastrof i Östersjön I god sikt och lugnt väder kolliderade ett kinesiskt och cypriotiskt fartyg mitt på lördagen mellan Sydostskånes kust och Bornholm, i Bornholmsgattet, ett av Europas mest trafikerade farvatten. Det kinesiska- Inlämnad
- 2003-06-05
- Besvarare
- Leif Pagrotsky (S)
Granskningsbetänkande
Betänkande 2002/03:KU30
Riksdagen lade till handlingarna konstitutionsutskottets (KU) granskning av regeringen och godkände två reservationer. Statsminister Göran Persson och utrikesminister Anna Lindh får kritik av KU för att de inte samrått med riksdagens EU-nämnd om ett så kallat non-paper som behandlade frågan om en vald ordförande i Europeiska rådet. Finansminister Bosse Ringholm har anmälts till KU för att regeringen inte i tid kommit tillbaka till riksdagen med ett förslag om de så kallade 3:12-reglerna om andelsbyten för småföretagare. KU anser att regeringen måste redovisa om den inte tänker vidta en åtgärd som riksdagen begärt. Redovisningen måste lämnas inom tidsramen, om en sådan ställts upp av riksdagen. Den bör ta upp skälen för att riksdagsbeslutet inte följs och lämnas så att den är tillgänglig för riksdagens alla ledamöter. Riksdagen godkände två gemensamma reservationer från Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet om kritik mot statsråd. Det gäller f.d. näringsminister Björn Rosengrens ansvar för hur statliga Vattenfall har agerat efter riksdagens energipolitiska beslut. Det gäller också miljöminister Lena Sommestads ansvar för en omröstning som ägde rum vid Internationella valfångstkommissionens möte i Cambridge.- Förslagspunkter
- 7
- Reservationer
- 6
- Anföranden och repliker
- 167, 304 minuter
- Beredning
- 2003-01-23
- Justering
- 2003-05-22
- Debatt
- 2003-06-04
- Beslut
- 2003-06-05
Statlig förvaltning
Betänkande 2002/03:KU23
Myndigheterna blir den 1 juli 2003 skyldiga att se till att medborgarna kan kommunicera med dem med hjälp av telefax och elektronisk post.- Behandlade dokument
- 28
- Förslagspunkter
- 22
- Reservationer
- 13
- Anföranden och repliker
- 31, 93 minuter
- Beredning
- 2003-03-11
- Justering
- 2003-04-28
- Debatt
- 2003-05-08
- Beslut
- 2003-05-14
Författningsreglering av adeln
Betänkande 2002/03:KU28
Riksdagen beslutade att avskaffa den författningsreglering av ridderskapet och adeln som har funnits kvar efter det att ståndsriksdagens avskaffats. Beslutet innebär att 1723 års privilegiebrev för ridderskapet och adeln upphävs och att riddarhusordningen ändras så att befogenheter eller åligganden för regeringen tas bort.- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 9, 22 minuter
- Beredning
- 2003-03-04
- Justering
- 2003-03-27
- Debatt
- 2003-04-10
- Beslut
- 2003-04-11
med anledning av prop. 2002/03:72 Digitala TV-sändningar
Motion 2002/03:K9 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2002/03:K9 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:72 Digitala TV-sändningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2002/03:72 Digitala TV-sändningar i sin helhet. Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen under senhösten 2003 med- Inlämnad
- 2003-04-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2002/03:KU33
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2002/03:80 Ny sambolag
Motion 2002/03:L17 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2002/03:L17 av Yvonne Andersson m.fl. kd med anledning av prop. 2002/03:80 Ny sambolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om informationsinsatser med syfte att medvetandegöra berörda om sambolagens innebörd. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2003-04-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2002/03:LU19
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
abortrådgivning
Skriftlig fråga 2002/03:646 av Skånberg, Tuve (kd)
den 7 mars Fråga 2002/03:646 av Tuve Skånberg kd till socialminister Lars Engqvist om abortrådgivning Den 26 februari presenterade stiftelsen Kvinnoforum/Xist en rapport som bland annat visar att unga gravida kvinnor i åldern 15 till 18 år känner sig tvingade av vårdpersonal och socialtjänst att göra abort. Detta strider- Inlämnad
- 2003-03-07
- Besvarare
- Lars Engqvist (S)
palestinska myndigheten
Skriftlig fråga 2002/03:644 av Skånberg, Tuve (kd)
den 7 mars Fråga 2002/03:644 av Tuve Skånberg kd till utrikesminister Anna Lindh om palestinska myndigheten I palestinska myndighetens officiella TV-kanal hävdades den 3 mars att judarna släpper ner saker från sina flygplan som våra barn ska tro är leksaker. Men i själva verket är de minorDe fortsatte: Judarna planerar- Inlämnad
- 2003-03-07
- Besvarare
- Anna Lindh (S)
Normgivning
Betänkande 2002/03:KU24
Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om normgivning. Motionerna handlar om rättsinformationssystem, kommunala författningssamlingar, lagreglering av kommunal verksamhet, barn- och ungdomsperspektiv i beslutsfattande, klassperspektiv i utrednings- och beredningsprocessen samt införlivande av internationella konventioner.- Behandlade dokument
- 6
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 17, 31 minuter
- Beredning
- 2003-02-04
- Justering
- 2003-02-18
- Debatt
- 2003-03-05
- Beslut
- 2003-03-06
svensk SIDA-finansiering av mänskliga sköldar i Israel
Skriftlig fråga 2002/03:618 av Skånberg, Tuve (kd)
den 5 mars Fråga 2002/03:618 av Tuve Skånberg kd till utrikesminister Anna Lindh om svensk Sidafinansiering av mänskliga sköldar i Israel Det ekumeniska följeslagarprogrammet för Palestina och Israel SEAPPI har fått ett rekordstort bidrag på 12 680 000 kr från Sida. Genom bidraget kommer ca 50 personer att utbildas- Inlämnad
- 2003-03-05
- Besvarare
- Anna Lindh (S)
utrikespolitisk debatt
utrikespolitisk- Datum
- 2003-02-12
skolans värdegrund
Skriftlig fråga 2002/03:189 av Skånberg, Tuve (kd)
den 26 november Fråga 2002/03:189 av Tuve Skånberg kd till utbildningsminister Thomas Östros om skolans värdegrund Nu gällande läroplan för grundskolan och gymnasiet är formulerade efter beslut i riksdagen 1994, betänkande 1993/94:UBU01 och UBU02. Riksdagsbesluten bekräftade regeringspropositionens ord om att Som särskilt- Inlämnad
- 2002-11-26
- Besvarare
- Thomas Östros (S)
ID-handling för Taiwans representation
Skriftlig fråga 2002/03:92 av Skånberg, Tuve (kd)
den 8 november Fråga 2002/03:92 av Tuve Skånberg kd till utrikesminister Anna Lindh om ID-handling för Taiwans representation Alla ambassadtjänstemän har ID-kort som underlättar deras arbete, till exempel när de ska bistå landsmän i olika besvärliga situationer. Den diplomatiska representationen från Taiwan, Tai Pei- Inlämnad
- 2002-11-08
- Besvarare
- Anna Lindh (S)
Kommunala författningssamlingar
Motion 2002/03:K371 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2002/03:K371 av Ingvar Svensson m.fl. kd Kommunala författningssamlingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om kommunala författningssamlingar. Motivering I Svensk författningssamling SFS finns nära 4.000 författningar. Därutöver- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:KU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag