Tuve Skånberg (KD)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns södra
- Titel
- Teol.dr.
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Valprövningsnämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 1991-09-29 – 2006-10-02
Kristdemokraterna
- Kvittningsperson
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2016-10-11 – 2017-04-30
- Suppleant
- 2016-09-15 – 2018-09-24
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2004-04-29 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-01-17
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-12-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1994-10-01
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-02
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2003-03-12 – 2006-10-16
Valprövningsnämnden
- Suppleant
- 2023-03-23 –
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Suppleant
- 2019-04-01 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Föräldrar
Rektorn/överstelöjtnanten Nils Skånberg och sjukgymnasten Inger Littorin.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 74. Teol.kand. 79. Fil.mag. 97. Teol.lic. 97. Teol.dr. i kyrkohistoria 03.
Anställningar
Pastor, Svenska Missionsförbundet, Kiruna missionsförsamling 80-86 och Skillinge missionshus 86-91, 08-. Visiting Fellow, Cambridge 03. Reader vid forskningsinstitutionen The Huntington Library, San Marino, USA 05-11. Gästforskare, Stanford 06-07, Distinguished Professor of History GTU Berkeley 06-07. Ledamot av styrelsen för Dohas internationella forskningsinstitut för familj och utveckling 06-15. Direktor vid tankesmedjan och forskningsinstitutet Claphaminstitutet 08-15. Gästprofessor i kyrkohistoria vid Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA 06-07, adjungerad professor 10. Gästprofessor i patristik St Petersburg Evangelical Academy 07, adjungerad professor 12-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Forskningsrådsnämnden 92-95. Ledamot, Pliktutredningen 91-92. Suppleant, Gentekniknämnden 10-. Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli SOU 2012:58. Översyn av det statliga stödet till dagspressen SOU 2013:66.
Kommunala uppdrag
Ledamot, Vision för Region Skåne efter 03.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Simrishamns avdelning av Kristdemokratiska samhällspartiet/Kristdemokraterna 89-92 och 97-18 och vice ordförande, Kristianstads distrikt av Kristdemokraterna 91-03. Ledamot, valberedningen, Kristdemokraternas partistyrelse 01-03. Ledamot, Frikyrkorådets religionsfrihetskommitté 91-93.
Litteratur
Ingen tid för snabba svar (89, tillsammans med andra). Sövestads by och dess gamla fogdesläkt (90). Kamp och interferens (97, licentiatavhandling). Till een nådigh lösen - Måns bonde till Traneberg och konflikten med Gustav Vasa (01). Glömda gudstecken - Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken (03, akademisk doktorsavhandling). I maktens korridorer - Handbok för nyblivna riksdagsledamöter (06).
Bostadsort
Skillinge
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 91-06 och 10-. Ledamot trafikutskottet 98-02, konstitutionsutskottet 10- och ordförande civilutskottet 16-17. Suppleant utbildningsutskottet 91-98 och 10-14, finansutskottet 94-98, skatteutskottet 94-98, justitieutskottet 94-98 och 10-, bostadsutskottet/civilutskottet 94-02, utrikesutskottet 94-98, försvarsutskottet 94-98, socialförsäkringsutskottet 94-98, socialutskottet 94-98, kulturutskottet 94-98, näringsutskottet 94-98, arbetsmarknadsutskottet 94-98, konstitutionsutskottet 02-06 och trafikutskottet 04-06 och 14-18. Kvittningsman 14-18. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 02-06, styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-02 och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 91-03. Suppleant riksdagens nykterhetsgrupp 91-03, riksdagens kristna grupp 94-06 och 10- och ordförande 15-19, riksdagens särskilda nämnd 10- och Riksrevisionens styrelse 03-06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
antisemitism
Skriftlig fråga 2001/02:1550 av Skånberg, Tuve (kd)
den 23 augusti Fråga 2001/02:1550 av Tuve Skånberg kd till kulturminister Marita Ulvskog om antisemitism Den 7 augusti hade SVT:s samhällsprogram Tredje makten ett inslag, där man lät en guldfiskagera speaker som med barnprogramsröst och glad melodi i bakgrunden uppmanade tittarna att alltid se det fina även i en dålig- Inlämnad
- 2002-08-23
- Besvarare
- kulturminister Marita Ulvskog (S)
med anledning av prop. 2001/02:183 Ändringar i lagen om vägtrafikregister
Motion 2001/02:T77 av Johnny Gylling m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2001/02:T77 av Johnny Gylling m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:183 Ändringar i lagen om vägtrafikregister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sveriges implementering av EG-direktiv 97/24/EG inte skall försvåra modifiering- Inlämnad
- 2002-06-13
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2002/03:TU2
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
underlag för grundlagsändring
Skriftlig fråga 2001/02:1311 av Skånberg, Tuve (kd)
den 7 juni Fråga 2001/02:1311 av Tuve Skånberg kd till statsminister Göran Persson om underlag för grundlagsändring Onsdagen den 15 maj fattade riksdagen det första av två beslut med målet att begränsa grundlagens skydd av yttrande- och religionsfriheten i fråga om hets mot folkgrupp. Lagförslaget bifölls av endast- Inlämnad
- 2002-06-07
- Besvarare
- vice statsminister Lena Hjelm-Wallén (S)
Trafiksäkerhet m.m.
Betänkande 2001/02:TU10
Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2001 om trafiksäkerhet, förarutbildning och körkort samt fordonsfrågor.- Behandlade dokument
- 71
- Förslagspunkter
- 36
- Reservationer
- 7
- Anföranden och repliker
- 43, 122 minuter
- Justering
- 2002-04-09
- Debatt
- 2002-04-24
- Beslut
- 2002-04-25
med anledning av prop. 2001/02:128 Vissa inomhusmiljöfrågor
Motion 2001/02:Bo29 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2001/02:Bo29 av Ulla-Britt Hagström m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:128 Vissa inomhusmiljöfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ett nationellt handlingsprogram bör skapas för inomhusmiljöfrågorna. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2002-04-09
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2001/02:BoU14
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , ,
tystnadsplikten för präst eller biskop
Skriftlig fråga 2001/02:1006 av Skånberg, Tuve (kd)
den 8 april Fråga 2001/02:1006 av Tuve Skånberg kd till justitieminister Thomas Bodström om tystnadsplikten för präst eller biskop Justitieombudsmannen har beslutat åtala Stockholms biskop Caroline Krook för tjänstefel, eftersom hon vägrat att efterleva kammarrättens beslut att 350 personliga brev från stiftets präster- Inlämnad
- 2002-04-08
- Besvarare
- kulturminister Marita Ulvskog (S)
med anledning av prop. 2001/02:130 Fordonslag, m.m.
Motion 2001/02:T70 av Johnny Gylling m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2001/02:T70 av Johnny Gylling m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:130 Fordonslag, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att allmänt underlätta för amatörbyggda och ombyggda fordon. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2002-04-04
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2001/02:TU13
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): , ,
med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption
Motion 2001/02:L25 av Tuve Skånberg m.fl. (kd, m, c)
Motion till riksdagen 2001/02:L25 av Tuve Skånberg m.fl. kd, m, c med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2001/02:123. Barnens väl måste gå före Regeringen har förelagt riksdagen en lag om homosexuella pars rätt att prövas som- Inlämnad
- 2002-03-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:LU27
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
kompensation för judiska flyktingar
Skriftlig fråga 2001/02:950 av Skånberg, Tuve (kd)
den 22 mars Fråga 2001/02:950 av Tuve Skånberg kd till utrikesminister Anna Lindh om kompensation för judiska flyktingar 800 000 judar från arabvärlden flydde eller fördrevs från sina hem fr.o.m. kriget 1948 och fram till slutet av 1950-talet. Dessa judiska flyktingar från Mellanöstern var fler än de palestinska flyktingarna- Inlämnad
- 2002-03-22
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)
religionsfriheten
Skriftlig fråga 2001/02:949 av Skånberg, Tuve (kd)
den 22 mars Fråga 2001/02:949 av Tuve Skånberg kd till justitieminister Thomas Bodström om religionsfriheten Flera tendenser visar att religionsfriheten riskerar att begränsas i Sverige i dag. Så t.ex. ville en församling i Malmö delta i Malmös Påsk-i-City med bl.a. ett krucifix för att gestalta och berätta om Jesus- Inlämnad
- 2002-03-22
- Besvarare
- statsrådet Mona Sahlin (S)
religionsfrihetslagstiftningen
Skriftlig fråga 2001/02:843 av Skånberg, Tuve (kd)
den 5 mars Fråga 2001/02:843 av Tuve Skånberg kd till utbildningsminister Thomas Östros om religionsfrihetslagstiftningen Vid prövningen och tillsynen av konfessionella skolor ställer Skolverket över 100 frågor som dessa skolor är skyldiga att besvara. I frågesammanställningen Konfessionella friskolor och värdegrunden- Inlämnad
- 2002-03-05
- Besvarare
- utbildningsminister Thomas Östros (S)
FN-konventioner
Skriftlig fråga 2001/02:748 av Skånberg, Tuve (kd)
den 15 februari Fråga 2001/02:748 av Tuve Skånberg kd till justitieminister Thomas Bodström om FN-konventioner Regeringen förbereder ett lagförslag som ska ge homosexuella par rätt att prövas som adoptionsföräldrar. För att ett sådant lagförslag ska kunna antas som svensk lag måste 1967 års europeiska konvention om- Inlämnad
- 2002-02-15
- Besvarare
- justitieminister Thomas Bodström (S)
Historiska museet i Lund
Skriftlig fråga 2001/02:747 av Skånberg, Tuve (kd)
den 15 februari Fråga 2001/02:747 av Tuve Skånberg kd till utbildningsminister Thomas Östros om Historiska museet i Lund Historiska museet i Lund, LUHM, har i underlagsskrivelsen Värt att vårda. Lunds universitets historiska museum 17352002 påpekat att museets sedan tidigare ekonomiskt svåra situation har förvärrats- Inlämnad
- 2002-02-15
- Besvarare
- utbildningsminister Thomas Östros (S)
Pekingfördraget
Skriftlig fråga 2001/02:699 av Skånberg, Tuve (kd)
den 8 februari Fråga 2001/02:699 av Tuve Skånberg kd till statsrådet Ulrica Messing om Pekingfördraget Sverige har undertecknat Pekingfördraget, det handlingsprogram som blev resultatet av FN:s fjärde kvinnokonferens i Beijing i september 1995. Fördraget deklarerar i 29 följande: Familjen är samhällets grundläggande- Inlämnad
- 2002-02-08
- Besvarare
- statsrådet Ingela Thalén (S)
Posten AB
Skriftlig fråga 2001/02:698 av Skånberg, Tuve (kd)
den 8 februari Fråga 2001/02:698 av Tuve Skånberg kd till näringsminister Björn Rosengren om Posten AB Trots att postmarknaden har varit avreglerad sedan 1991 är det fortfarande få företag som velat konkurrera med Posten AB. Under slutet av 1990-talet fanns ett hundratal lokala postoperatörer i verksamhet i dag finns- Inlämnad
- 2002-02-08
- Besvarare
- näringsminister Björn Rosengren (S)
iranskt atombombshot mot Israel
Skriftlig fråga 2001/02:693 av Skånberg, Tuve (kd)
den 8 februari Fråga 2001/02:693 av Tuve Skånberg kd till utrikesminister Anna Lindh om iranskt atombombshot mot Israel Fredagen den 14 december direktsände iransk TV från moskén vid universitetet i Teheran ett tal av Rafsanjani, Irans förre talman, president och ÖB. Talet radiosändes också i engelsk version samma- Inlämnad
- 2002-02-08
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)
med anledning av prop. 2001/02:65 Ändrad ordning för utdömande av vite enligt miljöbalken m.m.
Motion 2001/02:MJ19 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2001/02:MJ19 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:65 Ändrad ordning för utdömande av vite enligt miljöbalken m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det i miljöbalken införs en bestämmelse som- Inlämnad
- 2002-01-18
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2001/02:MJU8
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): , ,
med anledning av prop. 2001/02:55 Sveriges klimatstrategi
Motion 2001/02:MJ10 av Caroline Hagström m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2001/02:MJ10 av Caroline Hagström m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:55 Sveriges klimatstrategi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att snarast för riksdagen förelägga ett samlat förslag till ytterligare åtgärder på- Inlämnad
- 2002-01-18
- Förslag
- 30
- Utskottsberedning
- 2001/02:MJU10
- Riksdagsbeslut
- (30 yrkanden): , ,
skövling av arkeologiska fynd på Tempelplatsen i Jerusalem
Skriftlig fråga 2001/02:485 av Skånberg, Tuve (kd)
den 4 januari Fråga 2001/02:485 av Tuve Skånberg kd till utrikesminister Anna Lindh om skövling av arkeologiska fynd på Tempelplatsen i Jerusalem När talibanregimen sprängde Buddhastatyerna i Bamiyan den 2 mars förra året reagerade hela världssamfundet med avsky och avståndstagande. Nu slår arkeologer larm om att- Inlämnad
- 2002-01-04
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)