Tuve Skånberg (KD)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns södra
- Titel
- Teol.dr.
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Valprövningsnämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 1991-09-29 – 2006-10-02
Kristdemokraterna
- Kvittningsperson
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2016-10-11 – 2017-04-30
- Suppleant
- 2016-09-15 – 2018-09-24
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2004-04-29 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-01-17
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-12-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1994-10-01
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-02
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2003-03-12 – 2006-10-16
Valprövningsnämnden
- Suppleant
- 2023-03-23 –
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Suppleant
- 2019-04-01 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Föräldrar
Rektorn/överstelöjtnanten Nils Skånberg och sjukgymnasten Inger Littorin.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 74. Teol.kand. 79. Fil.mag. 97. Teol.lic. 97. Teol.dr. i kyrkohistoria 03.
Anställningar
Pastor, Svenska Missionsförbundet, Kiruna missionsförsamling 80-86 och Skillinge missionshus 86-91, 08-. Visiting Fellow, Cambridge 03. Reader vid forskningsinstitutionen The Huntington Library, San Marino, USA 05-11. Gästforskare, Stanford 06-07, Distinguished Professor of History GTU Berkeley 06-07. Ledamot av styrelsen för Dohas internationella forskningsinstitut för familj och utveckling 06-15. Direktor vid tankesmedjan och forskningsinstitutet Claphaminstitutet 08-15. Gästprofessor i kyrkohistoria vid Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA 06-07, adjungerad professor 10. Gästprofessor i patristik St Petersburg Evangelical Academy 07, adjungerad professor 12-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Forskningsrådsnämnden 92-95. Ledamot, Pliktutredningen 91-92. Suppleant, Gentekniknämnden 10-. Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli SOU 2012:58. Översyn av det statliga stödet till dagspressen SOU 2013:66.
Kommunala uppdrag
Ledamot, Vision för Region Skåne efter 03.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Simrishamns avdelning av Kristdemokratiska samhällspartiet/Kristdemokraterna 89-92 och 97-18 och vice ordförande, Kristianstads distrikt av Kristdemokraterna 91-03. Ledamot, valberedningen, Kristdemokraternas partistyrelse 01-03. Ledamot, Frikyrkorådets religionsfrihetskommitté 91-93.
Litteratur
Ingen tid för snabba svar (89, tillsammans med andra). Sövestads by och dess gamla fogdesläkt (90). Kamp och interferens (97, licentiatavhandling). Till een nådigh lösen - Måns bonde till Traneberg och konflikten med Gustav Vasa (01). Glömda gudstecken - Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken (03, akademisk doktorsavhandling). I maktens korridorer - Handbok för nyblivna riksdagsledamöter (06).
Bostadsort
Skillinge
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 91-06 och 10-. Ledamot trafikutskottet 98-02, konstitutionsutskottet 10- och ordförande civilutskottet 16-17. Suppleant utbildningsutskottet 91-98 och 10-14, finansutskottet 94-98, skatteutskottet 94-98, justitieutskottet 94-98 och 10-, bostadsutskottet/civilutskottet 94-02, utrikesutskottet 94-98, försvarsutskottet 94-98, socialförsäkringsutskottet 94-98, socialutskottet 94-98, kulturutskottet 94-98, näringsutskottet 94-98, arbetsmarknadsutskottet 94-98, konstitutionsutskottet 02-06 och trafikutskottet 04-06 och 14-18. Kvittningsman 14-18. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 02-06, styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-02 och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 91-03. Suppleant riksdagens nykterhetsgrupp 91-03, riksdagens kristna grupp 94-06 och 10- och ordförande 15-19, riksdagens särskilda nämnd 10- och Riksrevisionens styrelse 03-06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
kärleksfulla och harmoniska äktenskap
Skriftlig fråga 2000/01:1588 av Skånberg, Tuve (kd)
den 17 augusti Fråga 2000/01:1588 av Tuve Skånberg kd till socialminister Lars Engqvist om kärleksfulla och harmoniska äktenskap Björn och Ing-Gun Klarström i Karlskoga har enligt TT fått avslag på sin prövning som adoptivföräldrar av socialnämnden, trots att de bor i hus på landet, båda har fast jobb och ordnad ekonomi- Inlämnad
- 2001-08-17
- Besvarare
- statsrådet Ingela Thalén (S)
husförsamlingsledare i Saudiarabien
Skriftlig fråga 2000/01:1582 av Skånberg, Tuve (kd)
den 16 augusti Fråga 2000/01:1582 av Tuve Skånberg kd till utrikesminister Anna Lindh om husförsamlingsledare i Saudiarabien Prabhu Isaac från Indien har bott i Saudiarabien i 17 år, arbetat vid ett sjukhus i Jeddah och varit en av ledarna för kristna husförsamlingar i staden. När han skulle återvända hem till Indien- Inlämnad
- 2001-08-16
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)
religionsfrihet i EU och dess närhet
Skriftlig fråga 2000/01:1445 av Skånberg, Tuve (kd)
den 20 juni Fråga 2000/01:1445 av Tuve Skånberg kd till utrikesminister Anna Lindh om religionsfrihet i EU och dess närhet I Österrike avskedades förra året en frikyrklig lågstadielärare sedan skolstyrelsen slagit fast att medlemmar i denna sekt inte lämpar sig för att utbilda barnI såväl Österrike som Tyskland finns- Inlämnad
- 2001-06-20
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)
sen abort vid lättare funktionshinder
Skriftlig fråga 2000/01:1219 av Skånberg, Tuve (kd)
den 11 maj Fråga 2000/01:1219 av Tuve Skånberg kd till socialminister Lars Engqvist om sen abort vid lättare funktionshinder Enligt medierna har ett foster i fjärde eller femte graviditetsmånaden aborterats i Danmark enbart på grund av att det väntade barnet haft en dubbelsidig läpp- och gomspalt. Missbildningen kan- Inlämnad
- 2001-05-11
- Besvarare
- socialminister Lars Engqvist (S)
hindersprövning och utländsk lagstiftning
Skriftlig fråga 2000/01:1134 av Skånberg, Tuve (kd)
den 27 april Fråga 2000/01:1134 av Tuve Skånberg kd till justitieminister Thomas Bodström om hindersprövning och utländsk lagstiftning Skattemyndigheten i Stockholm säger nej vid hindersprövning om en kristen man i Sverige vill gifta sig med en muslimsk kvinna, såvida inte mannen är beredd att konvertera till islam.- Inlämnad
- 2001-04-27
- Besvarare
- justitieminister Thomas Bodström (S)
abortregister och kvinnors hälsa
Skriftlig fråga 2000/01:1129 av Skånberg, Tuve (kd)
den 27 april Fråga 2000/01:1129 av Tuve Skånberg kd till socialminister Lars Engqvist om abortregister och kvinnors hälsa I november deklarerade socialministern att anteckningar om abort i patientregistret skulle tas bort. Patientregistret är ett register som motiveras av behovet av att undersöka om vissa metoder innebär- Inlämnad
- 2001-04-27
- Besvarare
- socialminister Lars Engqvist (S)
religionsfrihet i Kazakstan
Skriftlig fråga 2000/01:1123 av Skånberg, Tuve (kd)
den 26 april Fråga 2000/01:1123 av Tuve Skånberg kd till utrikesminister Anna Lindh om religionsfrihet i Kazakstan Kazakstan är kanske den centralasiatiska republik som kommit längst i utvecklingen av demokrati sedan upplösningen av Sovjetunionen, och den nuvarande religionslagen från 1992 ger den största friheten- Inlämnad
- 2001-04-26
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)
polletteringsförbud för cyklar på tåg
Skriftlig fråga 2000/01:1078 av Skånberg, Tuve (kd)
den 20 april Fråga 2000/01:1078 av Tuve Skånberg kd till näringsminister Björn Rosengren om polletteringsförbud för cyklar på tåg Cykelfrämjandet har samlat in 6 000 namnunderskrifter i en kampanj för att göra det lättare att ta med cykeln på tåget, rapporterar medierna. Sedan november förra året är det inte längre- Inlämnad
- 2001-04-20
- Besvarare
- näringsminister Björn Rosengren (S)
promillegräns
Skriftlig fråga 2000/01:1018 av Skånberg, Tuve (kd)
den 6 april Fråga 2000/01:1018 av Tuve Skånberg kd till näringsminister Björn Rosengren om promillegräns I dag är gränsen 0,2 alkohol i blodet för fordonskörning. När gränsvärdet sattes bestämdes att polisens felmarginal på 0,14 ska rymmas inom gränsvärdet 0,2 I realiteten vet vi att polisen lägger felmarginalen ovanpå- Inlämnad
- 2001-04-06
- Besvarare
- justitieminister Thomas Bodström (S)
förordnande av vigsel- och partnerskapsförrättare
Skriftlig fråga 2000/01:964 av Skånberg, Tuve (kd)
den 23 mars Fråga 2000/01:964 av Tuve Skånberg kd till justitieminister Thomas Bodström om förordnande av vigsel- och partnerskapsförrättare För att bli förordnad till vigselförrättare eller partnerskapsförrättare, måste två olika lagar beaktas. Dessa är äktenskapsbalken respektive lagen om registrerat partnerskap.- Inlämnad
- 2001-03-23
- Besvarare
- justitieminister Thomas Bodström (S)
förföljelse av kristna i Kina
Skriftlig fråga 2000/01:948 av Skånberg, Tuve (kd)
den 21 mars Fråga 2000/01:948 av Tuve Skånberg kd till utrikesminister Anna Lindh om förföljelse av kristna i Kina Kristna förföljs och torteras i Kina. Det rapporterar den kristna brittiska advokatorganisationen Christian Solidarity Worldwide. Detta som en del i ett större tillslag mot flera olika kultersom kinesiska- Inlämnad
- 2001-03-21
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)
Posten AB
Skriftlig fråga 2000/01:917 av Skånberg, Tuve (kd)
den 16 mars Fråga 2000/01:917 av Tuve Skånberg kd till näringsminister Björn Rosengren om Posten AB Regeringen har, genom Näringsdepartementet, gett Posten AB i uppdrag att tillhandahålla en grundläggande kassaservice. Avtalet utgår den 31 mars i år. Denna verksamhet kommer inte att bära sina kostnader och Posten AB:s- Inlämnad
- 2001-03-16
- Besvarare
- statsrådet Mona Sahlin (S)
biståndet till Palestina
Skriftlig fråga 2000/01:912 av Skånberg, Tuve (kd)
den 16 mars Fråga 2000/01:912 av Tuve Skånberg kd till utrikesminister Anna Lindh om biståndet till Palestina Enligt resultatanalyser som Sida har gjort av Västbanken och Gaza har 700 miljoner kronor i bistånd överförts till den palestinska myndigheten mellan åren 1993 och 2000. Sverige är därmed den fjärde största- Inlämnad
- 2001-03-16
- Besvarare
- statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)
abort av livsdugliga barn
Skriftlig fråga 2000/01:879 av Skånberg, Tuve (kd)
den 14 mars Fråga 2000/01:879 av Tuve Skånberg kd till socialminister Lars Engqvist om abort av livsdugliga barn I DN den 17 februari 2001 meddelade professor Gunnar Sedin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala att man lyckats rädda mycket förtidigt födda barn till livet, bl.a. åtta barn i vecka 22, ett fåtal i vecka 21- Inlämnad
- 2001-03-14
- Besvarare
- socialminister Lars Engqvist (S)
det ökande antalet aborter
Skriftlig fråga 2000/01:878 av Skånberg, Tuve (kd)
den 14 mars Fråga 2000/01:878 av Tuve Skånberg kd till socialminister Lars Engqvist om det ökande antalet aborter Totalt ökade antalet aborter i landet under 2000 jämfört med 1999 från 30 712 till 30 963. Så gott som hela ökningen beror på tonårsaborterna. Under de senaste fem åren har tonårsaborterna ökat med närmare- Inlämnad
- 2001-03-14
- Besvarare
- socialminister Lars Engqvist (S)
salmonellasmittat kött
Skriftlig fråga 2000/01:877 av Skånberg, Tuve (kd)
den 14 mars Fråga 2000/01:877 av Tuve Skånberg kd till jordbruksminister Margareta Winberg om salmonellasmittat kött Enligt uppgift i medier har mer än 1,3 ton salmonellasmittat kycklingkött sålts till butiker och restauranger i Skåne och Dalarna. Köttet kan ha spritts till fler delar av landet, och ett drygt ton har- Inlämnad
- 2001-03-14
- Besvarare
- jordbruksminister Margareta Winberg (S)
körkortsproven
Skriftlig fråga 2000/01:355 av Skånberg, Tuve (kd)
den 6 december Fråga 2000/01:355 av Tuve Skånberg kd till näringsminister Björn Rosengren om körkortsproven Körkortsproven utförs i dag av Vägverket. Sedan 40-talet har körkortsproven utförts av en statlig myndighet. I de flesta länder i Europa utförs körkortsproven av ett eller flera bolag. Finland är ett exempel- Inlämnad
- 2000-12-06
- Besvarare
- näringsminister Björn Rosengren (S)
religionsfrihet i Turkiet
Skriftlig fråga 2000/01:354 av Skånberg, Tuve (kd)
den 6 december Fråga 2000/01:354 av Tuve Skånberg kd till utrikesminister Anna Lindh om religionsfrihet i Turkiet Enligt den amerikanska människorättstidskriften Compass Direct, den 22 september 2000, har den turkiske officeren Ozgur Yalcin blivit avskedad från den turkiska armén den 11 juli 1997, trots att inga klagomål,- Inlämnad
- 2000-12-06
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)
palestinsk skändning av judiska synagogor
Skriftlig fråga 2000/01:296 av Skånberg, Tuve (kd)
den 24 november Fråga 2000/01:296 av Tuve Skånberg kd till utrikesminister Anna Lindh om palestinsk skändning av judiska synagogor Sedan El Aksa-intifadans inledning har palestinierna drivit bort judar, skändat och bränt bl.a. synagogan vid Josefs grav i Nablus och Shalom Al Yisraelsynagogan i Jeriko. Den 9 november- Inlämnad
- 2000-11-24
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)
abortregister och bröstcancer
Skriftlig fråga 2000/01:295 av Skånberg, Tuve (kd)
den 24 november Fråga 2000/01:295 av Tuve Skånberg kd till socialminister Lars Engqvist om abortregister och bröstcancer Enligt TT den 18 och 19 november ämnar socialministern ta bort anteckningar om abort i patientregistret, ett register som motiveras av behovet av att undersöka om vissa metoder innebär biverkningar- Inlämnad
- 2000-11-24
- Besvarare
- socialminister Lars Engqvist (S)