Teres Lindberg (S)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 46 45
Aktuella uppdrag
Riksdagens ansvarsnämnd
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-09-25 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2013-01-01 – 2014-09-29
- Ledig
- 2012-07-15 – 2012-12-31
- Ordinarie
- 2011-04-01 – 2012-07-14
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2017-05-29 – 2017-09-24
- Statsrådsersättare
- 2015-10-01 – 2017-05-28
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2015-09-30
Trafikutskottet
- Tredje vice ordförande
- 2020-09-10 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-09
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2011-04-13 – 2012-09-27
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2016-06-09 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-10-07 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-10-06
- Suppleant
- 2018-01-01 – 2018-01-01
- Suppleant
- 2013-01-16 – 2014-09-29
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Vice ordförande
- 2018-10-24 – 2020-09-28
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ersättare
- 2024-04-10 –
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2020-02-11 – 2022-09-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 11- (statsrådsersättare 141003-170924). Ledamot trafikutskottet 18-. Suppleant socialutskottet 11-12, skatteutskottet 12-14, EU-nämnden 13-14 och 18-, trafikutskottet 14-18, försvarsutskottet 16-18 och finansutskottet 18-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 14-18, vice ordförande 18-.
Utbildning
Runö folkhögskola 95-96. Arbetsmarknadskunskap, Stockholms universitet 98-99.
Anställningar
Paketsorterare, Posten 92-02. Samordnare, Seko Stockholm 96-97. Projektledare, SSU-förbundet 97-98. Projektledare, Seko 00-01.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 99-10, ersättare 98-99 och 10-11. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10 och ersättare 05-06. Ersättare, kommunstyrelsens ekonomiutskott 05-06. Styrelseledamot, Stockholm Entreprenad 96-98 och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 99-02. Ledamot, gatu- och fastighetsnämnden 00-02. Borgarråd, Stockholms kommun 02-06. Ordförande integrationsnämnden 02-04. Suppleant, Stockholms Stadshus AB 03-11. Ordförande, arbetsmarknadsnämnden i Stockholm 03-05. Ordförande, styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB 03-05. Ordförande, arbetsmarknads- och integrationsberedning 03-06. Ordförande, AB Svenska Bostäder 05-06. Ordförande, AB Stadsholmen 05-06. Ledamot, personal- och jämställdhetsutskottet 06-10. Vice ordförande, AB Svenska Bostäder 06-11. Vice ordförande, AB Stadsholmen 06-11. Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden 07-10. Ersättare, miljö- och hälsoskyddsnämnden 11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Stockholms arbetarekommun 98-14 och vice ordförande 11-14. Ordförande, ABF Stockholm 11-19. Vice ordförande, ABF Stockholms län 12-. Ledamot, ABF förbundsstyrelse 14-. Ledamot, Aktiebolaget ABF-Huset Stockholm 11-, Elvira kunskapsutveckling AB 13- och Cirkeln servering AB 15-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
En värdig sjukförsäkring
Motion 2018/19:1144 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1144 av Teres Lindberg S En värdig sjukförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en värdig sjukförsäkring och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sjukförsäkringen är grundläggande för att hålla ihop samhället och för vår tillit- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SfU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kontanter som betalningsmedel i Sverige
Motion 2018/19:1143 av Dag Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1143 av Dag Larsson m.fl. S Kontanter som betalningsmedel i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag om hur kontanthanteringen för hela landets befolkning ska säkerställas i framtiden, och detta- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:FiU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Teknik för att främja trygghet och säkerhet
Motion 2018/19:1043 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1043 av Teres Lindberg m.fl. S Teknik för att främja trygghet och säkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om teknik för att främja trygghet och säkerhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi befinner oss mitt i en teknisk- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gör en ordentlig genomlysning av Statens institutionsstyrelse (Sis)
Motion 2018/19:1092 av Teres Lindberg och Kadir Kasirga (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:1092 av Teres Lindberg och Kadir Kasirga båda S Gör en ordentlig genomlysning av Statens institutionsstyrelse Sis Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en ordentlig genomlysning av Statens institutionsstyrelse Sis och tillkännager- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stoppa vinstuttaget i skolan
Motion 2018/19:1089 av Lawen Redar m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1089 av Lawen Redar m.fl. S Stoppa vinstuttaget i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att reglera och därmed förhindra vinstuttaget i svensk skola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den ökade- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:UbU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Använd Vattenfall som ett instrument för omställning
Motion 2018/19:1068 av Teres Lindberg och Kadir Kasirga (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:1068 av Teres Lindberg och Kadir Kasirga båda S Använd Vattenfall som ett instrument för omställning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att använda Vattenfall i omställningen till förnybara energikällor och tillkännager detta- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hårdare tag mot arbetsrelaterad psykisk ohälsa
Motion 2018/19:957 av Kadir Kasirga m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:957 av Kadir Kasirga m.fl. S Hårdare tag mot arbetsrelaterad psykisk ohälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbetsrelaterad psykisk ohälsa och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arbetsmiljöverket har pekat ut psykosociala- Inlämnad
- 2018-11-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:AU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kriminalvården
Motion 2018/19:953 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:953 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg båda S Kriminalvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga åtgärder för att Kriminalvården ska kunna genomföra sitt samhällsuppdrag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den- Inlämnad
- 2018-11-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:JuU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor
Betänkande 2015/16:TU16
Riksdagen säger nej till ett antal motioner om bland annat järnvägspolitik, kollektivtrafik, tillgänglighet i kollektivtrafiken och Gotlandstrafiken. Det pågår redan utredningar och arbeten inom många av de områden som motionerna handlar om.
- Behandlade dokument
- 34
- Förslagspunkter
- 19
- Reservationer
- 16
- Anföranden och repliker
- 38, 133 minuter
- Justering
- 2016-05-17
- Bordläggning
- 2016-05-25
- Debatt
- 2016-05-26
- Beslut
- 2016-06-08
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Barn-äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér S Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson S Finansmarknads- och- Datum
- 2016-05-26
It-politiska frågor
Betänkande 2015/16:TU19
Regeringen vill underlätta utbyggnad av bredbandsnät och göra den mer kostnadseffektiv. Därför har regeringen tagit fram förslag till en ny lag om åtgärder för att bygga ut bredbandsnät. Med den nya lagen ges bredbandsutbyggare tillträde till befintlig fysisk infrastruktur vilket ska bidra till att sänka utbyggnadskostnaderna för bredbandsnät. De nya reglerna föreslås börjar gälla den 1 juli 2016.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag, och riktar samtidigt ett tillkännagivande till regeringen. Stora delar av befolkningen har på senare år fått allt bättre service, något som varit positivt för näringslivet. Ytterligare ansträngningar måste dock göras för att alla invånare, såväl på landsbygden som i ytterstadsområden, ska få ännu bättre tillgång till bredband.
- Behandlade dokument
- 27
- Förslagspunkter
- 11
- Reservationer
- 10
- Anföranden och repliker
- 28, 88 minuter
- Justering
- 2016-05-12
- Bordläggning
- 2016-05-18
- Debatt
- 2016-05-19
- Beslut
- 2016-05-25
Transporter till och från Bromma
Interpellation 2015/16:366 av Edward Riedl (M)
Interpellation 2015/16:366 Transporter till och från Bromma av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Trots motsatta besked från regeringen tycks Bromma flygplats bli kvar under överskådlig tid. I dag är flygplatsen ett nav för det svenska inrikesflyget vilket avlastar Arlanda och möjliggör för 24 000 jobb i- Inlämnad
- 2016-02-03
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Postfrågor och grundläggande betaltjänster
Betänkande 2015/16:TU6
Riksdagen sa nej till ett antal motioner om postfrågor och betaltjänster. Några av motionerna handlar om kravet på att hålla god postservice i hela landet, om otrygga anställningar inom Postnord samt risken för att företaget utnyttjar resurser inom samhällsuppdraget för att finansiera andra tjänster. I övrigt handlar motionerna om att morgontidningar och post på landsbygden av kostnadsskäl bör delas ut samtidigt och att mindre butiker bör undantas från framtida krav på sluten kontanthantering.
Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2015.
Anledningen till att riksdagen sa nej till motionerna är bland annat att regeringen och berörda myndigheter bevakar frågorna kontinuerligt enligt de mål som riksdagen har beslutat.
- Behandlade dokument
- 10
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 5
- Anföranden och repliker
- 16, 43 minuter
- Justering
- 2015-12-10
- Bordläggning
- 2016-02-02
- Debatt
- 2016-02-03
- Beslut
- 2016-02-03
Regeringens arbete mot förtryck av unga kvinnor
Skriftlig fråga 2015/16:105 av Teres Lindberg (S)
Fråga 2015/16:105 Regeringens arbete mot förtryck av unga kvinnor av Teres Lindberg S till Statsrådet Åsa Regnér S TV-programmet Kalla fakta avslöjade under gårdagen med hjälp av skådespelare och dold kamera hur övergrepp begås på unga kvinnor och flickor på svenska vårdcentraler. Det är djupt oetiskt och kränkande- Inlämnad
- 2015-10-07
- Besvarare
- Statsrådet Åsa Regnér (S)
Kvinnojourernas verksamhet
Motion 2015/16:1860 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1860 av Teres Lindberg m.fl. S Kvinnojourernas verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kvinnojourernas verksamhet ska stärkas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2015/16:SoU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Framtidsreformer för Stockholmsregionen
Motion 2015/16:2534 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2534 av Börje Vestlund m.fl. S Framtidsreformer för Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av en urban tillväxtpolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU6 2015/16:NU17 2015/16:SoU7 2015/16:UbU16 2016/17:CU14 2016/17:TU4
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Jämställt stöd till ungas organisering
Motion 2015/16:2524 av Isak From m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2524 av Isak From m.fl. S Jämställt stöd till ungas organisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera förutsättningarna för att se över hur stödet till ungdomsverksamhet är utformat och fördelat såväl nationellt som regionalt och- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:KrU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Behovet av idrott för seniorer
Motion 2015/16:1881 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1881 av Börje Vestlund m.fl. S Behovet av idrott för seniorer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av idrott för seniorer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk idrott är fantastisk. Vår modell med ideella föreningar- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:KrU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skydd mot trakasserier av arbetstagare
Motion 2015/16:1870 av Emanuel Öz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1870 av Emanuel Öz m.fl. S Skydd mot trakasserier av arbetstagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över arbetsmiljölagen 1977:1160 så att motsvarande utrednings- och åtgärdsskyldighet som finns i diskrimineringslagen 2008:567 även- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stärkt sjukförsäkring m.m.
Motion 2015/16:1527 av Emanuel Öz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1527 av Emanuel Öz m.fl. S Stärkt sjukförsäkring m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en förstärkning av skyddet i sjukförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Motivering De som idag har lever- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag