Teres Lindberg (S)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 46 45
Aktuella uppdrag
Riksdagens ansvarsnämnd
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-09-25 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2013-01-01 – 2014-09-29
- Ledig
- 2012-07-15 – 2012-12-31
- Ordinarie
- 2011-04-01 – 2012-07-14
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2017-05-29 – 2017-09-24
- Statsrådsersättare
- 2015-10-01 – 2017-05-28
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2015-09-30
Trafikutskottet
- Tredje vice ordförande
- 2020-09-10 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-09
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2011-04-13 – 2012-09-27
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2016-06-09 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-10-07 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-10-06
- Suppleant
- 2018-01-01 – 2018-01-01
- Suppleant
- 2013-01-16 – 2014-09-29
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Vice ordförande
- 2018-10-24 – 2020-09-28
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ersättare
- 2024-04-10 –
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2020-02-11 – 2022-09-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 11- (statsrådsersättare 141003-170924). Ledamot trafikutskottet 18-. Suppleant socialutskottet 11-12, skatteutskottet 12-14, EU-nämnden 13-14 och 18-, trafikutskottet 14-18, försvarsutskottet 16-18 och finansutskottet 18-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 14-18, vice ordförande 18-.
Utbildning
Runö folkhögskola 95-96. Arbetsmarknadskunskap, Stockholms universitet 98-99.
Anställningar
Paketsorterare, Posten 92-02. Samordnare, Seko Stockholm 96-97. Projektledare, SSU-förbundet 97-98. Projektledare, Seko 00-01.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 99-10, ersättare 98-99 och 10-11. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10 och ersättare 05-06. Ersättare, kommunstyrelsens ekonomiutskott 05-06. Styrelseledamot, Stockholm Entreprenad 96-98 och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 99-02. Ledamot, gatu- och fastighetsnämnden 00-02. Borgarråd, Stockholms kommun 02-06. Ordförande integrationsnämnden 02-04. Suppleant, Stockholms Stadshus AB 03-11. Ordförande, arbetsmarknadsnämnden i Stockholm 03-05. Ordförande, styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB 03-05. Ordförande, arbetsmarknads- och integrationsberedning 03-06. Ordförande, AB Svenska Bostäder 05-06. Ordförande, AB Stadsholmen 05-06. Ledamot, personal- och jämställdhetsutskottet 06-10. Vice ordförande, AB Svenska Bostäder 06-11. Vice ordförande, AB Stadsholmen 06-11. Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden 07-10. Ersättare, miljö- och hälsoskyddsnämnden 11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Stockholms arbetarekommun 98-14 och vice ordförande 11-14. Ordförande, ABF Stockholm 11-19. Vice ordförande, ABF Stockholms län 12-. Ledamot, ABF förbundsstyrelse 14-. Ledamot, Aktiebolaget ABF-Huset Stockholm 11-, Elvira kunskapsutveckling AB 13- och Cirkeln servering AB 15-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av skr. 2013/14:98 Redovisning av skatteutgifterna 2014
Motion 2013/14:Sk13 av Leif Jakobsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk13 av Leif Jakobsson m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:98 Redovisning av skatteutgifterna 2014 201314S20009 med anledning av regeringens skrivelse 2013 14 98 Redovisning av skatteutgifter 2014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2014-04-29
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU33
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Tullverkets framtid
Interpellation 2013/14:438 av Teres Lindberg (S)
Interpellation 2013/14:438 Tullverkets framtid av Teres Lindberg S till Finansminister Anders Borg M Tullverket hade vid utgången av år 2006 2 347 tillsvidareanställda källa: budgetpropositionen 2008I Tullverkets anslagsäskande till regeringen i vår anges att Tullverket vid utgången av år 2013 hade 2 096 anställda 1 889- Inlämnad
- 2014-04-15
- Besvarare
- Anders Borg (M)
med anledning av prop. 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el
Motion 2013/14:Sk11 av Leif Jakobsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk11 av Leif Jakobsson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el S20010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproducerad el. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2014-03-26
- Förslag
- 4
med anledning av prop. 2013/14:178 Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer
Motion 2013/14:Sk8 av Leif Jakobsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk8 av Leif Jakobsson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:178 Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer S20009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det skyndsamt bör utarbetas ett- Inlämnad
- 2014-03-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU34
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
med anledning av prop. 2013/14:76 Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm
Motion 2013/14:Sk6 av Leif Jakobsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk6 av Leif Jakobsson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:76 Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm S20007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regioner ska få betydande bestämmanderätt- Inlämnad
- 2014-02-21
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU24
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Mörkandet av flygets faror för boende
Interpellation 2013/14:279 av Lindberg, Teres (S)
den 7 februari Interpellation 2013/14:279 Mörkandet av flygets faror för boende av Teres Lindberg S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Vad som händer om ett flygplan kraschar i Bromma vet ingen i varje fall inte de som lever med faran i sitt hem varje dag, eftersom svaret är hemligstämplat. Allmänheten- Inlämnad
- 2014-02-07
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Privata utförare i vården
Interpellation 2013/14:223 av Lindberg, Teres (S)
den 2 januari Interpellation 2013/14:223 Privata utförare i vården av Teres Lindberg S till socialminister Göran Hägglund KD Frågan om riskkapitalbolag ska få äga skattefinansierade välfärdsföretag splittrar regeringen. Ledande företrädare säger helt olika saker vilket leder till en stor osäkerhet om vilken linje- Inlämnad
- 2014-01-02
- Besvarare
- Peter Norman (M)
Riskkapitalbolag som ägare av välfärdsföretag
Interpellation 2013/14:222 av Lindberg, Teres (S)
den 2 januari Interpellation 2013/14:222 Riskkapitalbolag som ägare av välfärdsföretag av Teres Lindberg S till näringsminister Annie Lööf C Frågan om riskkapitalbolag ska få äga välfärdsföretag splittrar regeringen. Ledande företrädare säger helt olika saker vilket leder till en stor osäkerhet om vilken linje- Inlämnad
- 2014-01-02
- Besvarare
- Peter Norman (M)
Ekonomisk brottslighet i byggbranschen
Interpellation 2013/14:74 av Lindberg, Teres (S)
den 25 oktober Interpellation 2013/14:74 Ekonomisk brottslighet i byggbranschen av Teres Lindberg S till näringsminister Annie Lööf C Enligt Skatteverkets uppskattning kostar svartarbete över 60 miljarder kronor i uteblivna skatteintäkter. Ungefär 10 av dessa härrör från byggbranschen. Det handlar om oseriösa företag- Inlämnad
- 2013-10-25
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Försäkringsskydd för lönebidragsanställda med flera
Interpellation 2013/14:105 av Lindberg, Teres (S)
den 8 november Interpellation 2013/14:105 Försäkringsskydd för lönebidragsanställda med flera av Teres Lindberg S till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M För att en arbetsgivare ska kunna ta emot en anställd med lönebidrag, skyddat arbete, utvecklingsanställning eller trygghetsanställning måste arbetsgivaren- Inlämnad
- 2013-11-08
- Besvarare
- Elisabeth Svantesson (M)
Bostadsproblematiken i Stockholm
Interpellation 2013/14:31 av Lindberg, Teres (S)
den 9 oktober Interpellation 2013/14:31 Bostadsproblematiken i Stockholm av Teres Lindberg S till statsrådet Stefan Attefall KD Handelskammaren presenterade nyligen en rapport kring unga i huvudstaden. Bostadsproblematiken i Stockholm är det som överskuggar rapporten. Rapporten lyfter fram följande: En tredjedel- Inlämnad
- 2013-10-09
- Besvarare
- Stefan Attefall (KD)
Nationella och regionala produktionsmål för bostadspolitiken
Motion 2013/14:C462 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:C462 av Teres Lindberg m.fl. S Nationella och regionala produktionsmål för bostadspolitiken S18207 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa nationella och regionala produktionsmål för bostadspolitiken. Motivering- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:CU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ordning och reda bland upplåtelseformerna
Motion 2013/14:C423 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2013/14:C423 av Teres Lindberg S Ordning och reda bland upplåtelseformerna S18205 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en lagöversyn bör göras för att i framtiden skydda allmännyttan och dess hyresgäster från framtida- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2013/14:CU1 2013/14:CU9
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Barnomsorg på heltid
Motion 2013/14:Ub558 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub558 av Teres Lindberg S Barnomsorg på heltid S2037 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla barn på sikt ska ha rätt till barnomsorg på heltid oavsett föräldrarnas sysselsättning. Motivering Barn behandlas- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ett rättfärdigt Sverige
Motion 2013/14:Sk411 av Leif Jakobsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk411 av Leif Jakobsson m.fl. S Ett rättfärdigt Sverige S23001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Åtgärder för ordning och reda med företagande och skatter samt på arbetsmarknaden 6 Se över regelverket kring F-skatten 6 Åtgärda missbruket av 3:12-reglerna 7 Tillämpa- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 30
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU6 2013/14:FiU1 2013/14:FiU27 2013/14:SfU6 2013/14:SkU19 2013/14:SkU20 2013/14:TU14 2013/14:TU18
- Riksdagsbeslut
- (30 yrkanden): 25 avslag, 5 bifall,
Storföretag och beskattning
Motion 2013/14:Sk410 av Leif Jakobsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk410 av Leif Jakobsson m.fl. S Storföretag och beskattning S23002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Bakgrund och nutidsbild 2 Hybridinstrument ett av flera problem 3 Ägarlösa företag ett annat problem 4 Internprissättning ett tredje problem 4 OECD:s rapport 4 Följande- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU1 2013/14:SkU17 2013/14:SkU20
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Motion 2013/14:Sk409 av Leif Jakobsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk409 av Leif Jakobsson m.fl. S Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution S23003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Öka resursutnyttjandet på Skatteverket task force mot skattebrott 2 Bankernas kontrolluppgifter 4 Servicekontoren 4 Skatteverkets sekretessproblem 5- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU1 2013/14:SkU20
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Jobb och framtidstro i Stockholmsregionen
Motion 2013/14:N414 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:N414 av Börje Vestlund m.fl. S Jobb och framtidstro i Stockholmsregionen S4238 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en urban tillväxtpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU9 2013/14:CU1 2013/14:NU2 2013/14:TU20 2013/14:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Låt besluten om användandet av trängselskatterna fattas regionalt
Motion 2013/14:Sk387 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk387 av Teres Lindberg S Låt besluten om användandet av trängselskatterna fattas regionalt S4073 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta besluten om trängselskatter fattas lokalt. Motivering Stockholm införde- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hbt och världen
Motion 2013/14:U297 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:U297 av Jonas Gunnarsson m.fl. S Hbt och världen S4083 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett ökat nordiskt samarbete i hbt-frågor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU8 2013/14:SfU6 2013/14:UU10 2013/14:UU12 2013/14:UU15 2013/14:UU2 2013/14:UU3
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag