Olof Lavesson (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Malmö kommun
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 46 96
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Ordförande
- 2015-09-22 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2015-09-18 – 2015-09-22
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-09-18
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-09-18
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2015-01-28 – 2015-12-15
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Ordförande
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2014-10-14
Europarådets svenska delegation
- Vice ordförande
- 2015-01-20 – 2015-12-10
- Ledamot
- 2015-01-20 – 2015-01-20
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot kulturutskottet 06-10 och ordförande 15-. Ledamot näringsutskottet 10-14 och skatteutskottet 14-15. Suppleant konstitutionsutskottet 06-10, kulturutskottet 10-14, finansutskottet 14-15 och utrikesutskottet 15. Vice ordförande Europarådets svenska delegation 15. Suppleant EU-nämnden 14-.
Föräldrar
Textilläraren Gunnel Lavesson.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, S:t Petri skola i Malmö, slutår 95. Statsvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och företagsekonomi, Lunds universitet.
Anställningar
Nattportier, Hotell Jägersro, Malmö 97-98. Informationssekreterare, Moderaterna i Södra och Västra Skåne 98. Politisk sekreterare, Moderaterna, Malmö stad 98-06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Operahögskolan 05-14. Styrelseledamot, Länspolisstyrelsen 98. Suppleant, Presstödsnämnden 06-09, ledamot 09-11. Ledamot, Svenska institutets insynsråd 11-. Ledamot, Länsstyrelsen i Skånes insynsråd 16-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Malmö 02-06 och 10-15. Ledamot, kulturstödsnämnden 94-95, biblioteksnämnden 95-97, Västra innerstadens stadsdelsnämnd 95-98, polisnämnden 95-98, kulturnämnden 97-02 och Öresundskommittén 10-14. Styrelseledamot, Malmö opera och musikteater 97-07. Ersättare, regionfullmäktige 02-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Stiftelsen Dansens Hus 09-15 och Unga Danskompaniet 06-10. Ordförande, MSU, Malmö kommun 93 och MSU, Malmöhus län 93-95. 1:e vice ordförande, MUF, Malmöhus län 95-98. Ledamot, kretsstyrelsen, Malmö kommun 97-06.
Bostadsort
Malmö
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Marint centrum i Simrishamn
Motion 2010/11:MJ290 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2010/11:MJ290 av Hans Wallmark m.fl. M Marint centrum i Simrishamn m1683 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de regionala och lokala instansernas engagemang för Östersjöns miljö kompletteras med nationella aktörer som- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2010/11:MJU1 2010/11:MJU5
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Infrastruktur i Skåne
Motion 2010/11:T340 av Jonas Jacobsson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2010/11:T340 av Jonas Jacobsson m.fl. M Infrastruktur i Skåne m1708 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av förbättringar av infrastrukturen i Skåne. Motivering Skåne är en viktig tillväxtmotor i Sverige. Det geografiska- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Porto för Öresundsregionen
Motion 2010/11:T333 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2010/11:T333 av Hans Wallmark m.fl. M Porto för Öresundsregionen m1796 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten i ägardialog med Posten AB klargör det önskvärda i ett gemensamt porto för Sverige och Danmark med ett- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:TU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Införande av studentmedarbetare i Sverige
Motion 2010/11:A269 av Olof Lavesson (M)
Motion till riksdagen 2010/11:A269 av Olof Lavesson M Införande av studentmedarbetare i Sverige m1319 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga ett införande av studentmedarbetare i Sverige. Motivering Hoten mot ungdomar som vill komma- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Riksdagsledamöters tjänsteresor i Öresundsregionen
Motion 2010/11:K299 av Olof Lavesson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2010/11:K299 av Olof Lavesson m.fl. M Riksdagsledamöters tjänsteresor i Öresundsregionen m1862 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över regler och föreskrifter för riksdagsledamöternas tjänsteresor. Motivering- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:KU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fornlämningen Uppåkra
Motion 2010/11:Kr243 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2010/11:Kr243 av Ewa Thalén Finné m.fl. M Fornlämningen Uppåkra m1428 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Lunds universitets engagemang i Uppåkra i Staffanstorps kommun. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2010/11:KrU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Polishögskola i Malmö
Motion 2010/11:Ju259 av Olof Lavesson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2010/11:Ju259 av Olof Lavesson m.fl. M Polishögskola i Malmö m1866 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en polishögskola i Malmö. Motivering Skåne är den plats där Sverige möter Europa och resten av världen. Här finns Öresundsbron- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stranderosion
Motion 2010/11:C303 av Anders Hansson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2010/11:C303 av Anders Hansson m.fl. M Stranderosion m1696 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stranderosion och strandfodring. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en översyn- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2010/11:CU17
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Regler för blodgivning och organdonation
Motion 2010/11:So350 av Olof Lavesson (M)
Motion till riksdagen 2010/11:So350 av Olof Lavesson M Regler för blodgivning och organdonation m1871 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om reglerna för blodgivning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2010/11:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Ålfiske
Motion 2010/11:MJ264 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2010/11:MJ264 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Ålfiske m1707 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ålfiske och ålfiskeföretagares möjlighet att överlåta sin verksamhet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2010-10-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2010/11:CU17 2010/11:MJU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,
Regler för företags sponsring av kultur och idrott
Motion 2010/11:Sk304 av Olof Lavesson och Cecilia Brinck (M)
Motion till riksdagen 2010/11:Sk304 av Olof Lavesson och Cecilia Brinck M Regler för företags sponsring av kultur och idrott m1746 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förändrat och förtydligat regelverk för sponsring av kultur och idrott.- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SkU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Värnande av den akademiska friheten
Motion 2010/11:Ub282 av Christine Jönsson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2010/11:Ub282 av Christine Jönsson m.fl. M Värnande av den akademiska friheten m1711 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över hur man kan öka de svenska universitetens och högskolornas självstyre och stärka- Inlämnad
- 2010-10-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fördjupad Öresundsintegration
Motion 2010/11:U217 av Christine Jönsson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2010/11:U217 av Christine Jönsson m.fl. M Fördjupad Öresundsintegration m1698 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att intensifiera arbetet med att undanröja de hinder som försvårar en fortsatt integration inom Öresundsregionen.- Inlämnad
- 2010-10-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Barnlösas möjligheter att bilda familj
Motion 2010/11:So396 av Maria Abrahamsson och Olof Lavesson (M)
Motion till riksdagen 2010/11:So396 av Maria Abrahamsson och Olof Lavesson M Barnlösas möjligheter att bilda familj m1737 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en reglering av surrogatmödraskap. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2010/11:CU18 2010/11:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Valfrihet inom äldreomsorgen
Motion 2010/11:So207 av Lars Hjälmered och Olof Lavesson (M)
Motion till riksdagen 2010/11:So207 av Lars Hjälmered och Olof Lavesson M Valfrihet inom äldreomsorgen m1026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa valfrihet inom äldreomsorgen. Motivering Den 1 januari 2009 infördes lagen om valfrihetssystem- Inlämnad
- 2010-10-20
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag