Julia Kronlid (SD)
Andre vice talman (tjänstgörande riksdagsledamot)
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 2
- Titel
- Socialpedagog.
- Född år
- 1980
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 65 05
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Riksdagsledamot
Andre vice talman
Socialförsäkringsutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Andre vice ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-05-15 – 2026-09-21
- Ledig
- 2017-03-21 – 2017-05-14
- Ordinarie
- 2017-03-19 – 2017-03-20
- Ledig
- 2016-06-14 – 2017-03-18
- Ordinarie
- 2013-09-25 – 2016-06-13
- Ledig
- 2013-03-11 – 2013-09-24
- Ordinarie
- 2011-04-18 – 2013-03-10
- Ledig
- 2010-10-12 – 2011-04-17
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2010-10-11
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2022-09-26 – 2026-09-21
Sverigedemokraterna
- Andre vice gruppledare
- 2022-01-01 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-04-10 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-09-27
- Ledamot
- 2011-04-21 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-11-25
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Deputerad
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-06-10
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-10-02
Krigsdelegationen
- Andre vice ordförande
- 2022-12-08 –
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-12-08
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2021-12-02
Europarådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-11-01 – 2016-04-05
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2022-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. 2:e vice talman 22–. Ledamot utrikesutskottet 10 och 11–16 och socialförsäkringsutskottet 18–22. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 12, 13, 14 och 16, EU-nämnden 14–19, socialförsäkringsutskottet 17–18 och 22– samt utrikesutskottet 18–20. Ledamot krigsdelegationen 14– och 2:e vice ordförande 22–. Ledamot Europarådets svenska delegation 14–16 och Utrikesnämnden 14–21. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–22. 2:e vice gruppledare Sverigedemokraterna 22.
Föräldrar
Verktygsmakaren Leif Dolk och sömmerskan Elisabet Dolk, f. Leidefors.
Utbildning
Omvårdnadsprogrammet, Njudungs gymnasieskola i Vetlanda 96–99. Sociala omsorgsprogrammet, inriktning socialpedagogiskt behandlingsarbete, Örebro universitet 05–09.
Anställningar
Undersköterska (deltid), Mogärde servicehus, Vetlanda 97–99. Undersköterska (deltid), Karolinska sjukhuset, Stockholm 99–00. Elevassistent, Stefanskolan, Stockholm 00–02. Vårdare gruppbostad, Botkyrka kommun 02–03. Biståndsarbetare, SIL–Summer Institute of Linguistics, Papua Nya Guinea 04–05. Skötare, Allmänpsykiatrin, Örebro läns landsting 07–08. Behandlingsassistent, Runnagården Örebro, Statens institutionsstyrelse 08. Behandlingsassistent, Skäbo HVB-hem Staffansbo vård AB 09. Behandlingsassistent, Avd. 3 Allmänspsykiatrin, Örebro läns landsting 09–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Örebro 10–11. Kommunfullmäktig (ersättare), Täby 18–20. Ledamot, skolnämnden Nordost 10–11 och gymnasienämnden 10–11. Landstingsfullmäktig (ersättare), Örebro län 10–11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 15–19. Andre vice ordförande, Sverigedemokraterna 19. Ersättare, Strängnäs stiftsfullmäktige 09–. Ledamot, kyrkofullmäktige, Glanshammar 09–13. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 13–21. Ersättare kyrkostyrelsen 17–19. Ordförande, insamlingsstiftelsen Hepatica 14–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Norden
Betänkande 2011/12:UU3
Regeringen har lämnat en redogörelse för samarbetet under 2010 mellan de nordiska ländernas regeringar, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet. Nordiska rådets svenska delegation har lämnat en redogörelse för det parlamentariska samarbetet inom Nordiska rådet. Riksdagen avslutade ärendet med detta.- Behandlade dokument
- 40
- Förslagspunkter
- 16
- Reservationer
- 11
- Anföranden och repliker
- 31, 122 minuter
- Beredning
- 2011-10-05
- Justering
- 2011-10-18
- Debatt
- 2011-10-26
- Beslut
- 2011-10-26
En jämställd arbetsmarknad
Motion 2011/12:A378 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:A378 av Sven-Olof Sällström m.fl. SD En jämställd arbetsmarknad SD321 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en jämställd arbetsmarknad. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU6 2011/12:JuU14 2011/12:SfU1 2011/12:UbU14 2012/13:JuU10
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Juridiskt skydd för ofödda barn
Motion 2011/12:Ju409 av Mattias Karlsson och Julia Kronlid (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:Ju409 av Mattias Karlsson och Julia Kronlid SD Juridiskt skydd för ofödda barn SD198 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge ofödda barn som mot moderns vilja utsätts för våld status som brottsoffer. Motivering- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:JuU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förebyggande arbete för att minska antalet aborter
Motion 2011/12:So647 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:So647 av Julia Kronlid m.fl. SD Förebyggande arbete för att minska antalet aborter SD197 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om bakomliggande orsaker till det höga aborttalet i Sverige- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Karenfolket
Motion 2011/12:U327 av Mattias Karlsson och Julia Kronlid (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:U327 av Mattias Karlsson och Julia Kronlid SD Karenfolket SD202 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör intensifiera sina ansträngningar i syfte att stödja karenfolkets strävanden efter ökad autonomi- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bistånd till den palestinska myndigheten
Motion 2011/12:U325 av Julia Kronlid och Kent Ekeroth (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:U325 av Julia Kronlid och Kent Ekeroth SD Bistånd till den palestinska myndigheten SD143 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stoppa det svenska biståndet till den palestinska myndigheten med den motivation som- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Rent vatten och sanitet i utvecklingsländer
Motion 2011/12:U338 av Julia Kronlid (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:U338 av Julia Kronlid SD Rent vatten och sanitet i utvecklingsländer SD5557 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i biståndets satsningar på miljö och klimat bör en större prioritet läggas på insatser för rent- Inlämnad
- 2011-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Motion 2011/12:U337 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:U337 av Julia Kronlid m.fl. SD Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd SD257 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 4 152 000 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit för budgetåret 2012 eller således 26 112 000 000 kr enligt uppställning:- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kriminalpolitisk partimotion
Motion 2011/12:Ju411 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:Ju411 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Kriminalpolitisk partimotion SD320 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett system där staten betalar ut utdömda skadestånd till brottsoffret efter att domen vunnit laga- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 32
- Utskottsberedning
- 2011/12:JuU1 2011/12:JuU12 2011/12:JuU15 2011/12:JuU7 2011/12:SfU10 2011/12:SkU1 2012/13:JuU10 2012/13:JuU12 2012/13:JuU13 2012/13:JuU2
- Riksdagsbeslut
- (32 yrkanden): 32 avslag
En ansvarsfull invandringspolitik
Motion 2011/12:Sf352 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:Sf352 av Jimmie Åkesson m.fl. SD En ansvarsfull invandringspolitik SD12 Sammanfattning Sverige har tagit emot alltför många invandrare på för kort tid, och endast en bråkdel av dessa har haft något egentligt skyddsbehov enligt Genèvekonventionen. Massinvandringen och de många misslyckade- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 23
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU14 2011/12:SfU10 2011/12:SfU12 2011/12:UU2
- Riksdagsbeslut
- (23 yrkanden): 23 avslag
Europakonventionen om mänskliga rättigheter
Motion 2011/12:K387 av Carina Herrstedt och Julia Kronlid (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:K387 av Carina Herrstedt och Julia Kronlid SD Europakonventionen om mänskliga rättigheter SD149 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Omförhandling av medlemskapet i EU
Motion 2011/12:K383 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:K383 av Julia Kronlid m.fl. SD Omförhandling av medlemskapet i EU SD26 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige omgående ska omförhandla vårt nuvarande medlemskap i Europeiska unionen till att enbart omfatta- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sänkning av gränsen för fri abort
Motion 2011/12:So644 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:So644 av Julia Kronlid m.fl. SD Sänkning av gränsen för fri abort SD167 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en sänkning av tidsgränsen för fri abort från vecka 18 till vecka 12. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU14
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Ändrad praxis för sena aborter
Motion 2011/12:So643 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:So643 av Julia Kronlid m.fl. SD Ändrad praxis för sena aborter SD166 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att livsduglighetskriteriet ska anpassas efter den medicinska utvecklingen genom att det alltid ska finnas- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU14
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Samvetsfrihet i svensk sjukvård
Motion 2011/12:So642 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:So642 av Julia Kronlid m.fl. SD Samvetsfrihet i svensk sjukvård SD165 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska införa föreskrifter i svensk sjukvård som garanterar vårdpersonalen rätt till samvetsfrihet- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gemensamt nordiskt register över läkare som fråntagits sin läkarlegitimation
Motion 2011/12:So632 av Carina Herrstedt och Julia Kronlid (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:So632 av Carina Herrstedt och Julia Kronlid SD Gemensamt nordiskt register över läkare som fråntagits sin läkarlegitimation SD150 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en nordisk lista över läkare som fråntagits- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kostnadsfria glasögon för barn
Motion 2011/12:So625 av Carina Herrstedt och Julia Kronlid (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:So625 av Carina Herrstedt och Julia Kronlid SD Kostnadsfria glasögon för barn SD148 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att betrakta glasögon för barn upp till 15 år som hjälpmedel och att glasögonen ska vara kostnadsfria.- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utdrag ur belastningsregistret
Motion 2011/12:So610 av Carina Herrstedt och Julia Kronlid (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:So610 av Carina Herrstedt och Julia Kronlid SD Utdrag ur belastningsregistret SD86 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta initiativ till en förstärkning av lagstiftningen som gäller utdrag ur belastningsregistret.- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kristna i Irak
Motion 2011/12:U326 av Carina Herrstedt m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:U326 av Carina Herrstedt m.fl. SD Kristna i Irak SD163 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppmärksamma den etniska rensningen av kristna som pågår i Irak och stödja upprättandet av en autonom region i Irak.- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Höständringsbudget för 2011
Motion 2011/12:Fi307 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi307 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Höständringsbudget för 2011 SD249 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag i förhållande till regeringens förslag enligt tabellen nedan. Tilläggsbudget för 2011 Avvikelse från regeringen- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag