Julia Kronlid (SD)
Andre vice talman (tjänstgörande riksdagsledamot)
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 2
- Titel
- Socialpedagog.
- Född år
- 1980
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 65 05
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Riksdagsledamot
Andre vice talman
Socialförsäkringsutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Andre vice ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-05-15 – 2026-09-21
- Ledig
- 2017-03-21 – 2017-05-14
- Ordinarie
- 2017-03-19 – 2017-03-20
- Ledig
- 2016-06-14 – 2017-03-18
- Ordinarie
- 2013-09-25 – 2016-06-13
- Ledig
- 2013-03-11 – 2013-09-24
- Ordinarie
- 2011-04-18 – 2013-03-10
- Ledig
- 2010-10-12 – 2011-04-17
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2010-10-11
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2022-09-26 – 2026-09-21
Sverigedemokraterna
- Andre vice gruppledare
- 2022-01-01 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-04-10 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-09-27
- Ledamot
- 2011-04-21 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-11-25
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Deputerad
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-06-10
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-10-02
Krigsdelegationen
- Andre vice ordförande
- 2022-12-08 –
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-12-08
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2021-12-02
Europarådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-11-01 – 2016-04-05
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2022-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. 2:e vice talman 22–. Ledamot utrikesutskottet 10 och 11–16 och socialförsäkringsutskottet 18–22. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 12, 13, 14 och 16, EU-nämnden 14–19, socialförsäkringsutskottet 17–18 och 22– samt utrikesutskottet 18–20. Ledamot krigsdelegationen 14– och 2:e vice ordförande 22–. Ledamot Europarådets svenska delegation 14–16 och Utrikesnämnden 14–21. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–22. 2:e vice gruppledare Sverigedemokraterna 22.
Föräldrar
Verktygsmakaren Leif Dolk och sömmerskan Elisabet Dolk, f. Leidefors.
Utbildning
Omvårdnadsprogrammet, Njudungs gymnasieskola i Vetlanda 96–99. Sociala omsorgsprogrammet, inriktning socialpedagogiskt behandlingsarbete, Örebro universitet 05–09.
Anställningar
Undersköterska (deltid), Mogärde servicehus, Vetlanda 97–99. Undersköterska (deltid), Karolinska sjukhuset, Stockholm 99–00. Elevassistent, Stefanskolan, Stockholm 00–02. Vårdare gruppbostad, Botkyrka kommun 02–03. Biståndsarbetare, SIL–Summer Institute of Linguistics, Papua Nya Guinea 04–05. Skötare, Allmänpsykiatrin, Örebro läns landsting 07–08. Behandlingsassistent, Runnagården Örebro, Statens institutionsstyrelse 08. Behandlingsassistent, Skäbo HVB-hem Staffansbo vård AB 09. Behandlingsassistent, Avd. 3 Allmänspsykiatrin, Örebro läns landsting 09–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Örebro 10–11. Kommunfullmäktig (ersättare), Täby 18–20. Ledamot, skolnämnden Nordost 10–11 och gymnasienämnden 10–11. Landstingsfullmäktig (ersättare), Örebro län 10–11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 15–19. Andre vice ordförande, Sverigedemokraterna 19. Ersättare, Strängnäs stiftsfullmäktige 09–. Ledamot, kyrkofullmäktige, Glanshammar 09–13. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 13–21. Ersättare kyrkostyrelsen 17–19. Ordförande, insamlingsstiftelsen Hepatica 14–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten
Betänkande 2013/14:UU25
Regeringen anser att det finns behov av att inrätta en ny symbol, den röda kristallen, som kännetecken för sjukvård och själavård under väpnade konflikter. Det ska vara ett komplement till bland annat det röda korset. Den röda kristallen kan användas tillfälligt exempelvis om det röda korset är ifrågasatt av politiska eller religiösa skäl. Utrikesutskottet har förberett riksdagens beslut och delar regeringens bedömning. Riksdagen godkände det tillägg till Genèvekonventionerna som rör den röda kristallen.
- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 20, 50 minuter
- Beredning
- 2014-04-29
- Justering
- 2014-05-27
- Bordläggning
- 2014-06-10
- Debatt
- 2014-06-11
- Beslut
- 2014-06-12
Europarådet
Betänkande 2013/14:UU18
Utrikesutskottet har behandlat ett antal motioner om Europarådets verksamhet utifrån tre teman:
- Demokrati och frågor relaterade till demokratifrämjande arbete
- Konventionsrelaterade frågor
- Frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
Motionerna är från de allmänna motionstiderna 2011, 2012 samt 2013. Utrikesutskottet har även behandlat regeringens skrivelse om verksamheten i Europarådets ministerkommitté för 2012 och första halvåret 2013 samt redogörelserna för 2012 och 2013 från riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling. Riksdagen lade skrivelsen och redogörelserna till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa samtidigt nej till motionerna.
- Behandlade dokument
- 9
- Förslagspunkter
- 7
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 13, 92 minuter
- Beredning
- 2014-03-27
- Justering
- 2014-05-27
- Debatt
- 2014-06-11
- Beslut
- 2014-06-11
Sveriges tillträde till FN:s vapenhandelsfördrag
Betänkande 2013/14:UU8
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att Sverige ska tillträda FN:s vapenhandelsfördrag.
Fördraget ställer krav på de länder som ansluter sig att ha en nationell kontroll över den internationella handeln med försvarsmateriel, och att länderna sätter upp normer för sin kontroll.
Riksdagen anser att det kommer att kunna bidra till att motverka oansvarig och okontrollerad internationell handel med konventionella vapen.
Konventionen är bindande och börjar gälla när minst femtio länder har anslutit sig. Det bedöms kunna ske i slutet av 2014 eller början av 2015.
- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 14, 68 minuter
- Beredning
- 2014-04-15
- Justering
- 2014-05-08
- Debatt
- 2014-06-10
- Beslut
- 2014-06-10
med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition
Motion 2013/14:Fi12 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi12 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition 201314SD500 med anledning av 2014 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 7 1 Nyhet: Vårdlyftet 7 1.1 Nya satsningar inom vården 7 1.1.1 Ingen- Inlämnad
- 2014-04-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Samvetsklausul och fallet Ellinor
Interpellation 2013/14:363 av Kronlid, Julia (SD)
den 17 mars Interpellation 2013/14:363 Samvetsklausul och fallet Ellinor av Julia Kronlid SD till socialminister Göran Hägglund KD Den 7 oktober 2011 kom beskedet att Europarådet antagit en resolution som skyddar vårdpersonalens rätt till samvetsfrihet. Denna resolution innebär att ingen person, sjukhus eller institution- Inlämnad
- 2014-03-17
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
med anledning av prop. 2013/14:99 Vårändringsbudget för 2014
Motion 2013/14:Fi6 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi6 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2013/14:99 Vårändringsbudget för 2014 201314SD481 med anledning av proposition 2013 14 99 Vårändringsbudget för 2014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade anslag enligt- Inlämnad
- 2014-04-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Interparlamentariska unionen (IPU)
Betänkande 2013/14:UU16
Riksdagsstyrelsen har lämnat en redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen, IPU, under 2013. Redogörelsen beskriver också arbetet som riksdagens delegation till IPU har utfört under 2013. IPU är en global organisation för självständiga staters parlament. Riksdagen lade redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 11, 41 minuter
- Beredning
- 2014-03-04
- Justering
- 2014-03-13
- Debatt
- 2014-04-10
- Beslut
- 2014-04-10
Fri- och rättigheter
Betänkande 2013/14:KU14
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 som rör frågor om fri- och rättigheter. Motionerna handlar bland annat om etniska, språkliga och religiösa minoriteter, böneutrop, förbud mot slöja i offentliga verksamheter, ett stärkt skydd för äganderätten, rätten till liv, en värdekommission, återkallande av medborgarskap och att lägga till fler konventioner om mänskliga rättigheter i svensk rätt.
- Behandlade dokument
- 60
- Förslagspunkter
- 20
- Reservationer
- 4
- Anföranden och repliker
- 10, 55 minuter
- Beredning
- 2014-03-06
- Justering
- 2014-04-01
- Bordläggning
- 2014-04-09
- Debatt
- 2014-04-10
- Beslut
- 2014-04-10
med anledning av skr. 2013/14:154 Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling – fokus: den globala utmaningen migrationsströmmar
Motion 2013/14:U23 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:U23 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2013/14:154 Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling fokus: den globala utmaningen migrationsströmmar SD474 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att- Inlämnad
- 2014-04-02
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU12
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
med anledning av skr. 2013/14:114 Strategisk exportkontroll 2013 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Motion 2013/14:U22 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:U22 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2013/14:114 Strategisk exportkontroll 2013 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden SD468 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en svenskägd- Inlämnad
- 2014-04-02
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU11
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av skr. 2013/14:90 Nordiskt samarbete 2013
Motion 2013/14:U19 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:U19 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2013/14:90 Nordiskt samarbete 2013 SD469 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inom ramen för det nordiska samarbetet stärka och bevara det nordiska kulturarvet.- Inlämnad
- 2014-04-02
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU3
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av skr. 2013/14:131 Biståndspolitisk plattform
Motion 2013/14:U16 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:U16 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2013/14:131 Biståndspolitisk plattform SD475 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att målgrupper för det svenska biståndet ska vara människor som lever i fattigdom- Inlämnad
- 2014-04-02
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU20
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
med anledning av prop. 2013/14:189 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Motion 2013/14:U14 av Julia Kronlid och Mikael Jansson (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:U14 av Julia Kronlid och Mikael Jansson SD med anledning av prop. 2013/14:189 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali SD449 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 400 personer till förfogande- Inlämnad
- 2014-03-28
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2013/14:UFöU2
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2013/14:129 Skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten
Motion 2013/14:U10 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:U10 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av prop. 2013/14:129 Skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten SD447 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2013/14:129 Skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten.- Inlämnad
- 2014-03-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2013/14:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2013
Motion 2013/14:U12 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:U12 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2013/14:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2013 SD406 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen, del 1, om att regeringen ska verka för en omförhandling så att- Inlämnad
- 2014-03-26
- Förslag
- 41
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU10
- Riksdagsbeslut
- (41 yrkanden): 41 avslag
med anledning av redog. 2013/14:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling
Motion 2013/14:U9 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:U9 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av redog. 2013/14:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling SD315 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige i Europarådet starkare ska- Inlämnad
- 2014-03-12
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU18
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av redog. 2013/14:RS5 Redogörelse för verksamheten inom Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) och den svenska PA-UfM-delegationens arbete under 2013
Motion 2013/14:U8 av Julia Kronlid (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:U8 av Julia Kronlid SD med anledning av redog. 2013/14:RS5 Redogörelse för verksamheten inom Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet PA-UfM och den svenska PA-UfM-delegationens arbete under 2013 SD308 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som- Inlämnad
- 2014-02-12
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Samvetsfrihet i svensk sjukvård
Motion 2013/14:K344 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:K344 av Julia Kronlid m.fl. SD Samvetsfrihet i svensk sjukvård SD371 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska införa föreskrifter i svensk sjukvård som garanterar vårdpersonalen rätt till samvetsfrihet- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Betänkande 2013/14:UU1
Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt två miljarder kronor i anslag till internationell samverkan för 2014. Mest pengar går till avgifter till internationella organisationer, 1,4 miljarder kronor. Andra områden är bland annat samarbete inom Östersjöregionen och freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet.
- Behandlade dokument
- 8
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 18, 58 minuter
- Beredning
- 2013-11-07
- Justering
- 2013-11-28
- Debatt
- 2013-12-05
- Beslut
- 2013-12-05
Kriminalpolitisk partimotion
Motion 2013/14:Ju379 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:Ju379 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Kriminalpolitisk partimotion SD259 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett system där staten betalar ut utdömda skadestånd till brottsoffret efter att domen vunnit laga- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 31
- Utskottsberedning
- 2013/14:JuU1 2013/14:JuU14 2013/14:JuU15 2013/14:JuU16 2013/14:JuU17 2013/14:JuU18 2013/14:JuU19 2013/14:SfU6 2013/14:SkU1
- Riksdagsbeslut
- (31 yrkanden): 31 avslag