Johan Löfstrand (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Östergötlands län, plats 88
- Titel
- Statistiker.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialdemokraterna
Förste vice gruppledare
Civilutskottet
Suppleant
Miljö- och jordbruksutskottet
Suppleant
Riksdagsstyrelsen
Ledamot
Ledamotsrådet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-07-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2017-02-27 – 2017-06-30
- Ordinarie
- 2016-01-01 – 2017-02-26
- Ledig
- 2015-09-01 – 2015-12-31
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2015-08-31
Socialdemokraterna
- Förste vice gruppledare
- 2022-10-07 –
Civilutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2017-07-01 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-03-02 – 2017-06-30
- Vice ordförande
- 2016-01-01 – 2017-03-02
- Ledamot
- 2015-09-18 – 2015-12-31
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2015-09-18
- Ledamot
- 2009-11-28 – 2010-10-04
- Ordförande
- 2009-11-03 – 2009-11-27
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2009-11-03
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Vice ordförande
- 2018-03-13 – 2018-05-24
Lagutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-04 –
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2022-10-12 –
Systembolaget AB
- Revisorssuppleant
- 2013-03-20 – 2014-03-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot lagutskottet 02–06, civilutskottet 06–09, 10, 15 och 19–22, ordförande 09, vice ordförande 14–15 och 16–18. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10–14. Suppleant trafikutskottet 02–06, försvarsutskottet 06–14, civilutskottet 22– och miljö- och jordbruksutskottet 22–. Ledamot krigsdelegationen 14–22, riksdagsstyrelsen 22– och ledamotsrådet 22–. 1:e vice gruppledare Socialdemokraterna 22–.
Föräldrar
Ombudsmannen Jan Löfstrand och undersköterskan Anita Löfstrand, f. Hadarson.
Utbildning
Fil.mag., statistik. Fil.kand., nationalekonomi.
Anställningar
Livsmedelsarbetare 93–94.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Djurskyddsmyndigheten 03–07. Ledamot, Boverkets insynsråd 06–10 och 16–. Ledamot, insynsrådet för Länsstyrelsen i Östergötlands län 11–. Revisorssuppleant, Systembolaget AB 13–14. Ledamot, referensgruppen för ny äktenskapslagstiftning 05–07. Ledamot, referensgruppen för avskaffandet av revisionsplikten 06–08. Ledamot, parlamentariska kommittén om en ny organisation för polisen 10–13. Ledamot, Bostadsplaneringskommittén 15. Regeringens särskilda utredare, Utredningen om vissa konsumentkrediter 15–16.
Kommunala uppdrag
Styrelseledamot, AB Stångåstaden, Linköpings kommun 07–11. Vice ordförande, Mjärdevi Science Park AB 07–15 och styrelseledamot 15–. Styrelseledamot, Tekniska Verken i Linköping AB 11–15 och 18–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU i Östergötland 00–04. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Östergötland 00–. Ordförande, Socialdemokraterna i Linköping 05–11. Styrelseledamot, Sverok –03.
Bostadsort
Linköping
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Den stora ökningen av spelande på internetkasinon
Skriftlig fråga 2015/16:1073 av Johan Löfstrand (S)
Fråga 2015/16:1073 Den stora ökningen av spelande på internetkasinon av Johan Löfstrand S till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Enligt Folkhälsomyndigheten utvecklar ungefär 100 000 svenskar varje år ett problemspelande. Även om rörligheten in i och ut ur spelproblem är stor, då lika många kommer bort- Inlämnad
- 2016-04-06
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Riskkapitalbolag inom äldreomsorgen
Skriftlig fråga 2013/14:774 av Johan Löfstrand (S)
Fråga 2013/14:774 Riskkapitalbolag inom äldreomsorgen av Johan Löfstrand S till Statsrådet Maria Larsson KD De senaste åren har vårdföretaget Attendo Sverige AB, som ägs av riskkapitalbolaget IK Investment Partners, sammankopplats med en rad skandaler inom vårdområdet. Det har rört sig om missförhållanden och vanvård,- Inlämnad
- 2014-08-25
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
Införande av kvotplikten
Interpellation 2013/14:439 av Mats Pertoft (MP)
Interpellation 2013/14:439 Införande av kvotplikten av Mats Pertoft MP till Finansminister Anders Borg M Torsdagen den 10 april informerades riksdag, näringsliv, medier och Sverige om att kvotplikten för biobränsle inte kommer att införas den 1 maj 2014 som planerat och beslutat av riksdagen. Beskedet kommer 20 dagar- Inlämnad
- 2014-04-14
- Besvarare
- Anna-Karin Hatt (C)
Landsbygdsprogrammet
Interpellation 2013/14:449 av Johan Löfstrand (S)
Interpellation 2013/14:449 Landsbygdsprogrammet av Johan Löfstrand S till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Vi kunde för någon vecka sedan ta del av det glädjande beskedet att regeringen förstärker medlen till landsbygdsprogrammet med 2,8 miljarder kronor de kommande sju åren. Det blir 400 miljoner per år. Jag är- Inlämnad
- 2014-04-22
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
med anledning av skr. 2013/14:209 Riksrevisionens rapport om klimat för pengarna
Motion 2013/14:MJ21 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:MJ21 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:209 Riksrevisionens rapport om klimat för pengarna Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen på den utredning som- Inlämnad
- 2014-04-16
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:MJU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Beräkning av antagandeinkomst
Skriftlig fråga 2013/14:551 av Johan Löfstrand (S)
Fråga 2013/14:551 Beräkning av antagandeinkomst av Johan Löfstrand S till Statsrådet Ulf Kristersson M När en person insjuknar eller får nedsatt arbetsförmåga räknar Försäkringskassan fram en antagandeinkomst utifrån vad personen har för inkomst vid tillfället. Skulle sedan förhållandet för personen förändras, så att- Inlämnad
- 2014-04-03
- Besvarare
- Ulf Kristersson (M)
med anledning av skr. 2013/14:145 Svenska miljömål visar vägen!
Motion 2013/14:MJ18 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:MJ18 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:145 Svenska miljömål visar vägen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska ta fram aktiva och effektiva åtgärder- Inlämnad
- 2014-04-09
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2013/14:MJU28
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2013/14:184 Ändringar i fiskelagen
Motion 2013/14:MJ29 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:MJ29 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:184 Ändringar i fiskelagen S8013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag om att göra redskapsbegränsningarna- Inlämnad
- 2014-04-09
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2013/14:MJU29
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av prop. 2013/14:141 En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Motion 2013/14:MJ25 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:MJ25 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:141 En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster S8012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska besluta om ytterligare- Inlämnad
- 2014-04-09
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2013/14:MJU27
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
med anledning av skr. 2013/14:158 Riksrevisionens rapport om det svenska landsbygdsprogrammet 2007–2013
Motion 2013/14:MJ12 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:MJ12 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:158 Riksrevisionens rapport om det svenska landsbygdsprogrammet 20072013 S8011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ge Jordbruksverket- Inlämnad
- 2014-03-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:MJU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Det dödsdömda jordbruket
Interpellation 2013/14:312 av Löfstrand, Johan (S)
den 26 februari Interpellation 2013/14:312 Det dödsdömda jordbruket av Johan Löfstrand S till finansminister Anders Borg M Finansminister Anders Borg dömer i en intervju i tidningen Land ut svenskt jordbruk och menar att det kommer att försvinna. Anders Borg tror inte att svenskt jordbruk har en framtid som industri.- Inlämnad
- 2014-02-26
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Uppsägningarna inom svensk etanolproduktionsindustri
Skriftlig fråga 2013/14:472 av Löfstrand, Johan (S)
den 7 mars Fråga 2013/14:472 Uppsägningarna inom svensk etanolproduktionsindustri av Johan Löfstrand S till miljöminister Lena Ek C Agroetanol i Norrköping har varslat 25 personer, och skälet, enligt Lantmännen, är politiska beslut om nya styrmedel för etanol. Indirekt påverkas även många fler arbetstillfällen- Inlämnad
- 2014-03-07
- Besvarare
- Anna-Karin Hatt (C)
Snedvridning av förutsättningarna för biodrivmedel
Interpellation 2013/14:97 av Löfstrand, Johan (S)
den 7 november Interpellation 2013/14:97 Snedvridning av förutsättningarna för biodrivmedel av Johan Löfstrand S till finansminister Anders Borg M Regeringen säger sig ha höga miljö- och klimatambitioner. Riksdagen har bland annat ställt sig bakom ett mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. För att nå- Inlämnad
- 2013-11-07
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Övergödningen i Östersjön
Interpellation 2013/14:212 av Löfstrand, Johan (S)
den 18 december Interpellation 2013/14:212 Övergödningen i Östersjön av Johan Löfstrand S till miljöminister Lena Ek C När miljöministern inför miljö- och jordbruksutskottet redovisade regeringens arbete med miljöministermötet inom Helsingforskommissionen Helcom så betonade hon de åtgärder som Sverige har för att- Inlämnad
- 2013-12-18
- Besvarare
- Lena Ek (C)
Matlandet och jobben
Interpellation 2013/14:125 av Löfstrand, Johan (S)
den 14 november Interpellation 2013/14:125 Matlandet och jobben av Johan Löfstrand S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Regeringen har för satsningen Matlandet Sverige satt ett mål att jobben på landsbygden ska öka med 20 000 senast 2020. Men sedan den borgerliga regeringen tillträdde 2006 har sysselsättningen- Inlämnad
- 2013-11-14
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Ett livskraftigt skärgårdsjordbruk
Interpellation 2013/14:126 av Löfstrand, Johan (S)
den 14 november Interpellation 2013/14:126 Ett livskraftigt skärgårdsjordbruk av Johan Löfstrand S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Hur vi skapar förutsättningar för en livskraftig skärgård har länge varit föremål för diskussion. Det har rört sig om allt från fungerande telekommunikation till frågor kring- Inlämnad
- 2013-11-14
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
med anledning av prop. 2013/14:17 Marknadsföring om modersmjölksersättning och tillskottsnäring
Motion 2013/14:MJ4 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:MJ4 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:17 Marknadsföring om modersmjölksersättning och tillskottsnäring S8009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om ny lag för marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring, lag om ändring- Inlämnad
- 2013-10-16
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2013/14:MJU6
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Det kommunala informationsansvaret - eleverna som hamnar utanför
Skriftlig fråga 2013/14:46 av Löfstrand, Johan (S)
den 16 oktober Fråga 2013/14:46 Det kommunala informationsansvaret eleverna som hamnar utanför av Johan Löfstrand S till utbildningsminister Jan Björklund FP Nästan en av fyra elever från de nationella programmen slutför inte gymnasiet inom tre år. I reella tal är det i en kommun som Linköping ca 250 ungdomar- Inlämnad
- 2013-10-16
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Upphandlingspolicy till stöd för sociala företag
Motion 2013/14:Fi293 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi293 av Krister Örnfjäder m.fl. S Upphandlingspolicy till stöd för sociala företag S19231 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge möjlighet för organisationer och företag som verkar inom den sociala ekonomin- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU27
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag