Johan Löfstrand (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Östergötlands län, plats 88
- Titel
- Statistiker.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialdemokraterna
Förste vice gruppledare
Civilutskottet
Suppleant
Miljö- och jordbruksutskottet
Suppleant
Riksdagsstyrelsen
Ledamot
Ledamotsrådet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-07-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2017-02-27 – 2017-06-30
- Ordinarie
- 2016-01-01 – 2017-02-26
- Ledig
- 2015-09-01 – 2015-12-31
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2015-08-31
Socialdemokraterna
- Förste vice gruppledare
- 2022-10-07 –
Civilutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2017-07-01 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-03-02 – 2017-06-30
- Vice ordförande
- 2016-01-01 – 2017-03-02
- Ledamot
- 2015-09-18 – 2015-12-31
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2015-09-18
- Ledamot
- 2009-11-28 – 2010-10-04
- Ordförande
- 2009-11-03 – 2009-11-27
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2009-11-03
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Vice ordförande
- 2018-03-13 – 2018-05-24
Lagutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-04 –
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2022-10-12 –
Systembolaget AB
- Revisorssuppleant
- 2013-03-20 – 2014-03-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot lagutskottet 02–06, civilutskottet 06–09, 10, 15 och 19–22, ordförande 09, vice ordförande 14–15 och 16–18. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10–14. Suppleant trafikutskottet 02–06, försvarsutskottet 06–14, civilutskottet 22– och miljö- och jordbruksutskottet 22–. Ledamot krigsdelegationen 14–22, riksdagsstyrelsen 22– och ledamotsrådet 22–. 1:e vice gruppledare Socialdemokraterna 22–.
Föräldrar
Ombudsmannen Jan Löfstrand och undersköterskan Anita Löfstrand, f. Hadarson.
Utbildning
Fil.mag., statistik. Fil.kand., nationalekonomi.
Anställningar
Livsmedelsarbetare 93–94.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Djurskyddsmyndigheten 03–07. Ledamot, Boverkets insynsråd 06–10 och 16–. Ledamot, insynsrådet för Länsstyrelsen i Östergötlands län 11–. Revisorssuppleant, Systembolaget AB 13–14. Ledamot, referensgruppen för ny äktenskapslagstiftning 05–07. Ledamot, referensgruppen för avskaffandet av revisionsplikten 06–08. Ledamot, parlamentariska kommittén om en ny organisation för polisen 10–13. Ledamot, Bostadsplaneringskommittén 15. Regeringens särskilda utredare, Utredningen om vissa konsumentkrediter 15–16.
Kommunala uppdrag
Styrelseledamot, AB Stångåstaden, Linköpings kommun 07–11. Vice ordförande, Mjärdevi Science Park AB 07–15 och styrelseledamot 15–. Styrelseledamot, Tekniska Verken i Linköping AB 11–15 och 18–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU i Östergötland 00–04. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Östergötland 00–. Ordförande, Socialdemokraterna i Linköping 05–11. Styrelseledamot, Sverok –03.
Bostadsort
Linköping
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Den stora ökningen av spelande på internetkasinon
Skriftlig fråga 2015/16:1073 av Johan Löfstrand (S)
Fråga 2015/16:1073 Den stora ökningen av spelande på internetkasinon av Johan Löfstrand S till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Enligt Folkhälsomyndigheten utvecklar ungefär 100 000 svenskar varje år ett problemspelande. Även om rörligheten in i och ut ur spelproblem är stor, då lika många kommer bort- Inlämnad
- 2016-04-06
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Miljöledning, miljörevision och prövning av vindkraft
Betänkande 2010/11:MJU23
EU:s förordning om frivillig miljöledning och miljörevision har ersatts av en ny EU-förordning. Därför ändrades också ett antal hänvisningar i svensk lag. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen sa nej till en motion från allmänna motionstiden 2010 om att avskaffa kommunernas vetorätt vid beslut on nya vindkraftsanläggningar.- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 23, 65 minuter
- Justering
- 2011-05-17
- Debatt
- 2011-06-08
- Beslut
- 2011-06-08
Partiklar i Förbifart Stockholms tunnlar
Skriftlig fråga 2010/11:563 av Löfstrand, Johan (S)
den 27 maj Fråga 2010/11:563 Partiklar i Förbifart Stockholms tunnlar av Johan Löfstrand S till miljöminister Andreas Carlgren C För 1,5 år sedan rapporterades i medierna att man räknar med att luften i den nya vägtunneln Förbifart Stockholm kommer att ha partikelhalter långt över vad som är acceptabelt från hälsosynpunkt.- Inlämnad
- 2011-05-27
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Bullerproblematik i Linköping
Interpellation 2010/11:243 av Löfstrand, Johan (S)
den 2 mars Interpellation 2010/11:243 Bullerproblematik i Linköping av Johan Löfstrand S till miljöminister Andreas Carlgren C Flygbuller och buller i statsmiljö i allmänhet har länge varit en omdiskuterad fråga. Speciellt i Linköping där Försvarsmaktens och Saabs flygverksamhet är ett signum och en del i en stads- Inlämnad
- 2011-03-02
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
Nya lagar om avgasrening och drivmedel
Betänkande 2010/11:MJU9
Riksdagen har beslutat att två nya lagar, avgasreningslagen och drivmedelslagen, ska ersätta den nuvarande lagen om motorfordons avgasrening och motorbränslen. Den nya avgasreningslagen motsvarar nuvarande regler med vissa förtydliganden som främst behövs på grund av EU-förordningar på avgasområdet. Med den nya drivmedelslagen genomförs ändringar i EU:s bränslekvalitetsdirektiv i svensk rätt. Genom ändringarna införs bland annat direktivets bestämmelser om redovisning av drivmedels utsläpp av växthusgaser. Även direktivets krav på minskningar av drivmedelsleverantörer utsläpp av växthusgaser införs med hjälp av ändringarna. De nya lagarna börjar gälla den 1 maj 2011. Men en ändring i den nya drivmedelslagen föreslås börja gälla den 1 januari 2014. Detta beror på att ett strängare gränsvärde då träder i kraft i EU:s bränslekvalitetsdirektiv.- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 8, 24 minuter
- Justering
- 2011-03-08
- Debatt
- 2011-03-17
- Beslut
- 2011-03-17
Övergripande miljöfrågor m.m.
Betänkande 2010/11:MJU10
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om övergripande miljöfrågor. Motionerna handlar om miljöpolitikens mål, rättsliga frågor, miljöpåverkan av vindkraft, täkter och miljöforskning.- Behandlade dokument
- 18
- Förslagspunkter
- 9
- Reservationer
- 7
- Anföranden och repliker
- 20, 84 minuter
- Justering
- 2011-02-10
- Debatt
- 2011-03-10
- Beslut
- 2011-03-10
Svenska kraftnäts agerande gällande utbyte av en 200-kilovoltsluftledning genom Östergötland
Skriftlig fråga 2010/11:325 av Löfstrand, Johan (S)
den 22 februari Fråga 2010/11:325 Svenska kraftnäts agerande gällande utbyte av en 200-kilovoltsluftledning genom Östergötland av Johan Löfstrand S till närings- och energiminister Maud Olofsson C Svenska kraftnät begär att få bygga en luftledning för den norra delen av Sydvästlänken för att förstärka kraftförsörjningen- Inlämnad
- 2011-02-22
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Kemikalietillsynen
Betänkande 2010/11:MJU3
Kemikalietillsynen ändras den 1 januari 2011 för att skapa förutsättningar för en mer ändamålsenlig och effektivare organisation. Miljöbalkens regler om det kommunala ansvaret att utöva tillsyn över hanteringen av kemiska produkter tas bort. Kommunernas kemikalietillsyn ska i stället regleras av regeringen i förordningar. Alla bestämmelser i miljöbalkens tillsynskapitel, även de om egenkontroll och miljörapport, ska gälla när myndigheter kontrollerar att EU-förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde följs. Regeringen eller den myndighet som regeringen utser ska få bestämma om skyldighet att lämna de prover av en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara som behövs för tillsynen. Arbetsmiljöverket och Transportstyrelsen får ett utökat ansvar för tillsynen över EU:s förordning om kemikalieregistrering.- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 11, 48 minuter
- Justering
- 2010-11-16
- Debatt
- 2010-12-01
- Beslut
- 2010-12-01
Bevarande av svensk livsmedelslagstiftning för tillverkning av svenskt snus
Skriftlig fråga 2010/11:58 av Löfstrand, Johan (S)
den 11 november Fråga 2010/11:58 Bevarande av svensk livsmedelslagstiftning för tillverkning av svenskt snus av Johan Löfstrand S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Sedan år 1971 har svensk industriell snustillverkning omfattats av livsmedelslagstiftningen med Livsmedelsverket som tillsynsmyndighet. Denna- Inlämnad
- 2010-11-11
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Kamp mot organiserad brottslighet
Motion 2010/11:Ju415 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Ju415 av Anna-Lena Sörenson m.fl. S Kamp mot organiserad brottslighet s39008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kampen mot den organiserade brottsligheten måste förstärkas. Motivering Den organiserade brottsligheten- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kooperativ vindkraft och uttagsskatt
Motion 2010/11:Sk338 av Johan Löfstrand och Louise Malmström (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Sk338 av Johan Löfstrand och Louise Malmström S Kooperativ vindkraft och uttagsskatt s30058 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över frågan om uttagsskatt för kooperativ vindkraft. Motivering Vindkraftskooperativ- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SkU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vidareförsäljning av biljetter
Motion 2010/11:C359 av Louise Malmström och Johan Löfstrand (S)
Motion till riksdagen 2010/11:C359 av Louise Malmström och Johan Löfstrand S Vidareförsäljning av biljetter s71039 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att begränsa vidareförsäljning med pristillägg på evenemangsbiljetter.- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:CU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förtidsröstning
Motion 2010/11:K404 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:K404 av Anna-Lena Sörenson m.fl. S Förtidsröstning s16004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändringar i vallagen. Motivering För att göra det enklare för medborgarna att vara delaktiga i samhället genom att använda- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:KU28
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Strategiska hamnar
Motion 2010/11:T407 av Billy Gustafsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:T407 av Billy Gustafsson m.fl. S Strategiska hamnar s45084 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att peka ut Norrköpings hamn som strategisk, vilket skulle- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:TU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Begränsning av avdrag för kontanta inköp i näringsverksamhet
Motion 2010/11:Sk316 av Johan Löfstrand (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Sk316 av Johan Löfstrand S Begränsning av avdrag för kontanta inköp i näringsverksamhet s30105 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att begränsa möjligheten till avdrag för kontanta inköp i näringsverksamhet.- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SkU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
E22 i Östergötland
Motion 2010/11:T316 av Billy Gustafsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:T316 av Billy Gustafsson m.fl. S E22 i Östergötland s27029 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en utbyggnad av E22 i Östergötland. Motivering E22 går- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ostlänken
Motion 2010/11:T277 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:T277 av Johan Löfstrand m.fl. S Ostlänken s18013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för projektering av Ostlänken. Motivering Ostlänken är en 15 mil lång- Inlämnad
- 2010-10-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Inomregionala pendeltågstrafiken i Östergötland
Motion 2010/11:T499 av Johan Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:T499 av Johan Andersson m.fl. S Inomregionala pendeltågstrafiken i Östergötland s18015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att prioritera tåglägen i enlighet med EG-direktiv 2001/14. Motivering Goda kommunikationer- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:TU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Unga och arbete
Motion 2010/11:A393 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:A393 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Unga och arbete s27051 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tryggare anställningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade möjligheter- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2010/11:AU10 2010/11:AU2 2010/11:AU5 2010/11:CU1
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
EWK-museets framtid
Motion 2010/11:Kr319 av Louise Malmström m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Kr319 av Louise Malmström m.fl. S EWK-museets framtid s71023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att bevilja Arbetets museum statsbidrag för att driva EWK-museet för politisk illustrationskonst- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:KrU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag