Ida Karkiainen (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Norrbottens län, plats 108
- Titel
- Strateg.
- Född år
- 1988
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Konstitutionsutskottet
Ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2021-11-30 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2021-11-30
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2016-04-05 – 2018-09-24
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2015-08-31
Sven-Erik Bucht
- Ledig
- 2015-09-01 – 2016-04-04
Konstitutionsutskottet
- Ordförande
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-20
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-11-30
- Suppleant
- 2015-05-05 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
- Ledamot
- 2017-10-13 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2017-10-13
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2018-09-24
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2019-04-03 – 2021-11-30
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Extra suppleant
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Valprövningsnämnden
- Ledamot
- 2019-03-13 – 2022-01-11
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
Finansdepartementet
- Statsråd
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Statsråd
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ordförande
- 2021-09-30 – 2021-11-30
- Ledamot
- 2021-09-29 – 2021-09-30
- Suppleant
- 2019-04-01 – 2021-09-29
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14– (statsrådsersättare 141003–180924). Ledamot kulturutskottet 17–18 och konstitutionsutskottet 18–21 och ordförande 22–. Suppleant kulturutskottet 14–17, utbildningsutskottet 14–18, konstitutionsutskottet 15–18 och näringsutskottet 19–21. Extra suppleant sammansatta civil- och kulturutskottet 18. Ledamot valprövningsnämnden 19–21 och krigsdelegationen 22–. Suppleant riksdagens råd för Riksrevisionen 19–21. Statsråd (civilminister), Finansdepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Vårdaren Nils Karkiainen och administrativa chefen Kerstin Hedlund.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskapliga programmet med inriktning miljövetenskap, Tornedalsskolan, Haparanda 03–06. Studier på pol. mag-programmet, Luleå tekniska universitet 06–10.
Anställningar
Butiksbiträde, Ica Supermarket samt Ica Maxi 05–10. Fritidsledare, Station – Ungdomens Hus, Haparanda stad 07–10. Projektledare, kommunledningen, Haparanda 10–11. Strateg, Norrbottens läns landsting 11–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Norrbotten 15–21. Styrelseledamot, Stiftelsen arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 16–19. Ungdomsdelegat, Världshälsoorganisationen, Socialstyrelsen 06–10. Ledamot, parlamentariska public servicekommittén 17–19. Ledamot, 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté. Ledamot, kommittén om det offentliga belöningssystemet, de allmänna flaggdagarna och utformningen av anslaget till hovet 19–21. Ledamot, kommittén om förbud mot rasistiska organisationer 20–21. Ledamot, parlamentariska referensgruppen, utredningen om en väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner 21. Ledamot, Renmarkskommittén 21.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Haparanda 10–. Kommunstyrelsen, Haparanda 11–14. Vice ordförande, barn- och ungdomsnämnden, Haparanda 11–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice ordförande, Rädda Barnen, Haparanda 09–12. Styrelseledamot, Rädda Barnen, Norrbottens distrikt 10–12. Ordförande, Haparanda arbetarekommun 16–22 och vice ordförande 10–12 och 22–. Styrelseledamot, FN-föreningen, Haparanda 16–19.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Godkännande av tillfälliga ändringar i presstödet
Betänkande 2019/20:KU13
Regeringen har föreslagit tillfälliga ändringar i presstödet för att minska de ekonomiska konsekvenserna för medierna i samband med utbrottet av coronaviruset. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
Beslutet innebär att riksdagen godkänner regeringens förslag om att beslutade driftsstöd till tidningsföretag för 2020 ska kunna betalas ut i förskott och att kravet på en dagstidning att ha viss andel eget redaktionellt innehåll slopas tillfälligt under en period under 2020.
- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 4, 12 minuter
- Justering
- 2020-05-07
- Bordläggning
- 2020-05-12
- Debatt
- 2020-05-13
- Beslut
- 2020-05-13
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund MP Minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson MP Utbildningsminister Anna Ekström S Infrastrukturminister Tomas Eneroth S- Datum
- 2019-11-21
Konkurrensneutralitet mellan medieföretag verksamma i Sverige
Motion 2019/20:3271 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:3271 av Laila Naraghi m.fl. S Konkurrensneutralitet mellan medieföretag verksamma i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över globala digitala reklam- och medieleverantörers beskattning i Sverige för att stärka konkurrensneutraliteten- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:SkU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Miljö och klimat
Motion 2019/20:3045 av Anna Wallentheim m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:3045 av Anna Wallentheim m.fl. S Miljö och klimat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en kraftfull miljö- och klimatpolitik och tillkännager detta för regeringen. Motivering Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. Värmeböljor,- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:MJU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Mobiltäckning även där marknaden är svag
Motion 2019/20:2620 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:2620 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Mobiltäckning även där marknaden är svag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mobiltäckning i områden dit marknadskrafterna inte når och vikten av mobiltäckning i hela landet och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Norrbotten - en testregion i världsklass
Motion 2019/20:2614 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:2614 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Norrbotten en testregion i världsklass Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att göra Norrbotten till en testregion för energiomställning och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2019/20:NU13 2019/20:NU14
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Vindregleringsmedel
Motion 2019/20:2339 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:2339 av Ida Karkiainen m.fl. S Vindregleringsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till att införa vindregleringsmedel och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vindkraft är en viktig energikälla som- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:NU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En mer ändamålsenlig styrning av Arbetsmiljöverkets tillsyn
Motion 2019/20:2338 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:2338 av Ida Karkiainen m.fl. S En mer ändamålsenlig styrning av Arbetsmiljöverkets tillsyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en mer ändamålsenlig styrning av Arbetsmiljöverkets tillsyn och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:AU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stödet till lanthandlare
Motion 2019/20:2337 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:2337 av Ida Karkiainen m.fl. S Stödet till lanthandlare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att stötta serviceutvecklingen hos lanthandlare i gles- och landsbygd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:NU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Posttjänster på lika villkor i hela landet
Motion 2019/20:2336 av Linus Sköld m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:2336 av Linus Sköld m.fl. S Posttjänster på lika villkor i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om posttjänster på lika villkor i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Långa avstånd, litet utbud av butiker- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Invånarnas tillgång till simhallar och badhus
Motion 2019/20:2335 av Linus Sköld m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:2335 av Linus Sköld m.fl. S Invånarnas tillgång till simhallar och badhus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över hur staten kan stödja kommunerna i att också framöver erbjuda invånarna tillgång till badhus och simhallar- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:KrU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Geografisk representation i statliga bolagsstyrelser
Motion 2019/20:2306 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:2306 av Ida Karkiainen m.fl. S Geografisk representation i statliga bolagsstyrelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över och analysera den geografiska representationen i statliga bolagsstyrelser och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:NU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En jämlik beroendevård i hela landet
Motion 2019/20:2305 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:2305 av Ida Karkiainen m.fl. S En jämlik beroendevård i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en mer jämlik beroendevård och tillkännager detta för regeringen. Motivering Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tillgång till bilprovning i hela landet
Motion 2019/20:2304 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:2304 av Ida Karkiainen m.fl. S Tillgång till bilprovning i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över konsekvenserna av privatiseringen av bilprovningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:TU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kapital och krediter på landsbygden och i glesbygd
Motion 2019/20:2302 av Linus Sköld m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:2302 av Linus Sköld m.fl. S Kapital och krediter på landsbygden och i glesbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur tillgången till kapital och krediter kan ökas för människor som bor glest, och detta tillkännager riksdagen- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:CU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stoppa alkoholreklamen
Motion 2019/20:2301 av Linus Sköld m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:2301 av Linus Sköld m.fl. S Stoppa alkoholreklamen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att helt stoppa alkoholreklam i svenska offentliga rum och tillkännager detta för regeringen. Motivering Alkohol är en vanebildande- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Framtidens skolmåltid
Motion 2019/20:2289 av Linus Sköld och Ida Karkiainen (båda S)
Motion till riksdagen 2019/20:2289 av Linus Sköld och Ida Karkiainen båda S Framtidens skolmåltid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur skolmåltiden kan leva upp till sin fulla potential för folkhälsa, klimat och miljö och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Minnesmonument efter folkmordet i Srebrenica
Motion 2019/20:3043 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:3043 av Laila Naraghi m.fl. S Minnesmonument efter folkmordet i Srebrenica Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett minnesmonument för offren i folkmordet i Srebrenica och krigen på Balkan och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:KrU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag