Christer Engelhardt (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Gotlands län
- Titel
- Diakon/Stiftsdirektor.
- Född år
- 1969
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2015-01-31
Socialutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-01-31
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2007-01-17 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-01-31
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2015-01-31
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Deputerad
- 2008-01-29 – 2008-05-07
- Suppleant
- 2006-02-09 – 2006-04-26
Systembolaget AB
- Revisorssuppleant
- 2014-03-26 – 2015-03-25
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-15. Ledamot socialutskottet 02-14 och näringsutskottet 14-15. Suppleant justitieutskottet 02-06 och 07-10, sammansatta justitie- och socialutskottet 06 och 08, utbildningsutskottet 06-10 och försvarsutskottet 14-15.
Föräldrar
Jörgen Karlsson och Sonia Hagström.
Utbildning
Gymnasieskola, social linje 85-87. Fritidsledarlinje och församlingsassistentutbildning, Sigtuna folkhögskola. Svenska kyrkans ledarinstitut 91-93. Diakonutbildning, Diakonistiftelsen Samariterhemmet i Uppsala 94. Diakonvigd, Visby domkyrka 94.
Anställningar
Volontär, Svenska kyrkan 87-88. Fritidsledare 90-91. Diakon, Visby domkyrkoförsamling 94-09. Stiftsdirektor, Visby stift 15-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Kriminalvårdskommittén 02-05. Ledamot, Kriminalvårdsstyrelsen 03-07, Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén 03-05 och Integritetsskyddskommittén 05-08. Styrelseledamot, Statens institutionsstyrelse (SiS) 07-08. Ledamot, Statens institutionsstyrelses insynsråd 08-15. Revisorssuppleant Systembolaget AB 14-15.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Gotland 94-15. Ledamot, kommunstyrelsen 95-02. Ledamot, Visby vårdnämnd 95-01, vice ordförande 95-98. Ledamot, social- och omsorgsnämnden, 2:e vice ordförande 02. Kyrkofullmäktig, Visby domkyrkoförsamling 94-05 och 09-15, ordförande 13-15. Stiftsfullmäktig, Visby stift 97-15. Ledamot, stiftsstyrelsen 98-09. Ombud, kyrkomötet 02-06. Ledamot och ordförande, kyrkorådet Visby domkyrkoförsamling 10-11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, SSU Gotland 87-96, ordförande 90-93 och 94-96. Styrelseledamot, Socialdemokratiska ungdomsrörelsens arbetsgivarorganisation 90-97, ordförande 94-97. Styrelseledamot, Visby Socialdemokratiska förening, ordförande 96-03. Kongressombud 97-01. Styrelseledamot, Socialdemokraterna, Gotland 98-03. Styrelseledamot, Svenska Kommunalarbetareförbundet, sektion 1 89-91. Styrelseledamot, Gotlands distrikt av Svenska Kyrkans Unga 97-03, ledamot, förbundsstyrelsen 99-01. Styrelseledamot, Ersta diakoni 08-11. Distriktsordförande, Socialdemokraterna Gotland 10-15. Ledamot, arvodeskommittén Socialdemokraterna 13-. Revisor, Ersta diakoni 14-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Nedsläckning av landsbygden
Skriftlig fråga 2014/15:164 av Christer Engelhardt (S)
Fråga 2014/15:164 Nedsläckning av landsbygden av Christer Engelhardt S till Statsrådet Anna Johansson S Stora delar av gatubelysningen på gotländska landsbygden och i tätorterna uppfördes under sent 60-tal och under 70-talet. På dem som vi kallar statliga vägar finns cirka 2 750 lampor. När staten blev väghållare och- Inlämnad
- 2015-01-15
- Besvarare
- Anna Johansson (S)
Barnkonventionen som lag och ratificering av tillägg
Motion 2014/15:2300 av Hillevi Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2300 av Hillevi Larsson m.fl. S Barnkonventionen som lag och ratificering av tillägg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barnkonventionen som lag och ratificering av tillägg. Motivering När barnkonventionen blir- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Byggregler som främjar miljömålen
Motion 2014/15:2205 av Christer Engelhardt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2205 av Christer Engelhardt m.fl. S Byggregler som främjar miljömålen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att byggregler ska leda till att miljömålen uppfylls. Motivering Om vi i Sverige ska uppnå våra miljömål kommer- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:CU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tv-sänd alkoholreklam
Motion 2014/15:2204 av Christer Engelhardt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2204 av Christer Engelhardt m.fl. S Tv-sänd alkoholreklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att stoppa tv-sänd alkoholreklam som sänds från andra länder och riktar sig till Sverige. Motivering- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:KU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kooperativ hyresrätt
Motion 2014/15:2077 av Lennart Axelsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2077 av Lennart Axelsson m.fl. S Kooperativ hyresrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja utvecklingen av upplåtelseformen kooperativ hyresrätt. Motivering Det finns en positiv trend i dagens Sverige:- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:CU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetsförmedlingens uppdrag
Motion 2014/15:2038 av Christer Engelhardt (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2038 av Christer Engelhardt S Arbetsförmedlingens uppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av Arbetsförmedlingens uppdrag. Motivering Arbetsförmedlingen ska bidra till att förbättra arbetsmarknadens- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Byggandet av fler hyresrätter
Motion 2014/15:2031 av Christer Engelhardt och Per-Arne Håkansson (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2031 av Christer Engelhardt och Per-Arne Håkansson S Byggandet av fler hyresrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om byggandet av fler hyresrätter. Motivering Hyresrätter är en nödvändig förutsättning för rörligheten- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:CU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kooperativ äldreomsorg
Motion 2014/15:2030 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2030 av Teresa Carvalho m.fl. S Kooperativ äldreomsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för kooperativa lösningar inom äldreomsorgen. Motivering Allt fler vill starta eget företag- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ekonomiska föreningar
Motion 2014/15:1930 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1930 av Krister Örnfjäder m.fl. S Ekonomiska föreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ekonomiska föreningar. Motivering Föreningslagsutredningen överlämnade den 9 december 2010 sitt slutbetänkande En ny lag- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:CU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Upphandlingspolicy till stöd för sociala företag
Motion 2014/15:1929 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1929 av Krister Örnfjäder m.fl. S Upphandlingspolicy till stöd för sociala företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra konkurrenssituationen för organisationer och företag som verkar inom den sociala- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU27
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Konsumentrådgivning
Motion 2014/15:2827 av Suzanne Svensson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2827 av Suzanne Svensson m.fl. S Konsumentrådgivning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om konsumentrådgivning. Motivering Konsumenten i centrum ett framtida konsumentstödSOU 2012:43 är en statlig utredning vars uppdrag- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:CU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Biståndsanslaget ska bekämpa fattigdom
Motion 2014/15:2826 av Thomas Strand m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2826 av Thomas Strand m.fl. S Biståndsanslaget ska bekämpa fattigdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att slå vakt om det svenska enprocentsmålet och om att biståndsanslaget ska fokusera på fattigdomsbekämpning.- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kulturens viktiga roll
Motion 2014/15:2824 av Thomas Strand m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2824 av Thomas Strand m.fl. S Kulturens viktiga roll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kulturens viktiga roll. Motivering Kultur är en viktig och självklar del i ett hållbart samhälle och i var människas liv. Den- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:KrU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Det finanspolitiska ramverket och hållbar utveckling
Motion 2014/15:2792 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2792 av Krister Örnfjäder m.fl. S Det finanspolitiska ramverket och hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över hur man bättre kan koppla ihop det finanspolitiska ramverket med de svenska miljökvalitetsmålen- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gotlands strategiska läge i Östersjön
Motion 2014/15:1192 av Christer Engelhardt (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1192 av Christer Engelhardt S Gotlands strategiska läge i Östersjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Gotlands strategiska läge i Östersjön. Motivering Med anledning av vad som händer i vår omvärld och i vår omedelbara- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:FöU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bostadspolitik för att förebygga hemlöshet
Motion 2014/15:948 av Christer Engelhardt (S)
Motion till riksdagen 2014/15:948 av Christer Engelhardt S Bostadspolitik för att förebygga hemlöshet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en bostadspolitik som förebygger hemlöshet. Motivering Hemlöshet är inte- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Strategi för de gröna näringarna och en levande landsbygd
Motion 2014/15:942 av Christer Engelhardt (S)
Motion till riksdagen 2014/15:942 av Christer Engelhardt S Strategi för de gröna näringarna och en levande landsbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en strategi för de gröna näringarna och en levande landsbygd. Motivering De gröna näringarna- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:MJU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Alkoholleveransutredningen och privat införsel av alkoholdrycker
Motion 2014/15:941 av Christer Engelhardt och Lena Hallengren (S)
Motion till riksdagen 2014/15:941 av Christer Engelhardt och Lena Hallengren S Alkoholleveransutredningen och privat införsel av alkoholdrycker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra flera av Alkoholleveransutredningens förslag med- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Miljöarbetet i och runt Östersjön
Motion 2014/15:938 av Peter Jeppsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:938 av Peter Jeppsson m.fl. S Miljöarbetet i och runt Östersjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en fortsatt utveckling av miljöarbetet i och runt Östersjön. Motivering Enligt en studie från Institutionen för- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:UU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fysisk aktivitet och träning för äldre
Motion 2014/15:937 av Lena Hallengren och Christer Engelhardt (S)
Motion till riksdagen 2014/15:937 av Lena Hallengren och Christer Engelhardt S Fysisk aktivitet och träning för äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta förstärka de fysioterapeutiska insatserna för äldre. Motivering För äldre som av- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag