Björn Söder (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra, plats 16
- Titel
- Civilingenjör.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 63 92
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
OSSE-delegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Sverigedemokraterna
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2013-02-21
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2012-11-27
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2011-11-18 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2012-04-19 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-02-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2013-03-19
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-10-07
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2022-10-09
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2024-04-10 –
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2024-04-10
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-10-24
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2020-02-11 – 2022-10-31
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2020-09-30
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–, 2:e vice talman 14–18. Ledamot utbildningsutskottet 12–13, utrikesutskottet 14–22, försvarsutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Suppleant socialutskottet 10–14, försvarsutskottet 10–22, utrikesutskottet 10–14 och 22–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11 och 13, justitieutskottet 11–18, konstitutionsutskottet 12–14, civilutskottet 12–14, EU-nämnden 12–14 och 18–, utbildningsutskottet 12 och 13–14, finansutskottet 13–14, socialförsäkringsutskottet 13–14, kulturutskottet 13–14, trafikutskottet 13–14, miljö- och jordbruksutskottet 13 och 14 och arbetsmarknadsutskottet 13–14. Ledamot krigsdelegationen 10–, OSSE-delegationen 14– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–20. Suppleant Utrikesnämnden 22–. Gruppledare Sverigedemokraterna 10–14.
Utbildning
Gymnasieskola, treårig teknisk linje 95. Värnpliktig fänrik, K3, 98. Civilingenjörsexamen i kemiteknik, Lunds tekniska högskola 04.
Anställningar
Technical management, Unilever AB 05–09. Revision och utveckling av kontrollprogram, Skånemejerier AB 04. Webbproduktion/delägare, BMJ Aktiv HB 00–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Framtidskommittén 06–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Höör 98–02. Kommunfullmäktig, Helsingborg 06–10. Kommunfullmäktig, Kristianstad 14–. Ombud, SKL 07–. Regionfullmäktig, Region Skåne 06–14, gruppledare 06–10, regionstyrelsen 06–10, Klimatberedningen 07–09. Ledamot, Kommittén för Sydsam 06–10. Ombud, Svenska Kommunförbundet 03–06. Ledamot, flygplatsstyrelsen Kristianstad Österlen Airport 19–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot distriktsstyrelsen, Sverigedemokraterna Syd 97–98, suppleant 99, ledamot 00–02 och 05–11, distriktsordförande 02–05. 2:e vice distriktsordförande, Sverigedemokraterna Skåne 17–. Ledamot, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 01–03 och 05–, suppleant 97–98. Förbundssekreterare, SDU 98–00. Ledamot, Teknologkåren vid Lunds tekniska högskolas fullmäktige 99–00. Ledamot, verkställande utskottet, Sverigedemokraterna 01–15. Ledamot, organisatoriska utskottet, Sverigedemokraterna 02–03. Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 03–05. Partisekreterare 05–15. Ledamot, stiftsfullmäktige, Lunds stift 01–09. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 05–09, ersättare 01–05. Sekreterare, Fädernas kyrka 07–09.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av skr. 2019/20:90 Nordiskt samarbete 2019
Motion 2019/20:3557 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:3557 av Aron Emilsson m.fl. SD med anledning av skr. 2019/20:90 Nordiskt samarbete 2019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att långsiktigt stärka det nordisk-baltiska samarbetet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2020-04-03
- Förslag
- 15
- Utskottsberedning
- 2019/20:UU14
- Riksdagsbeslut
- (15 yrkanden): 15 avslag
med anledning av prop. 2019/20:86 Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali
Motion 2019/20:3534 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:3534 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:86 Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag. Motivering I propositionen föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad- Inlämnad
- 2020-03-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:UFöU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2019/20:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2019
Motion 2019/20:3524 av Lars Andersson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:3524 av Lars Andersson m.fl. SD med anledning av skr. 2019/20:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den övergripande utvecklingen i EU och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2020-03-27
- Förslag
- 51
- Utskottsberedning
- 2019/20:UU10
- Riksdagsbeslut
- (51 yrkanden): 51 avslag
med anledning av prop. 2019/20:110 Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland
Motion 2019/20:3522 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:3522 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:110 Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen på begäran av Finland bör få sätta in svenska väpnade styrkor för att i- Inlämnad
- 2020-03-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- UU
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Handlingsplan för att motverka en ny migrationskris (väckt enligt 9 kap. 15 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)
Motion 2019/20:3502 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:3502 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Handlingsplan för att motverka en ny migrationskris väckt enligt 9 kap. 15 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska ta initiativ till- Inlämnad
- 2020-03-04
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- JuU2019/20:JuU25 2019/20:UU10
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 2 avslag, ,
med anledning av skr. 2019/20:34 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2018 och första halvåret 2019
Motion 2019/20:3433 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:3433 av Markus Wiechel m.fl. SD med anledning av skr. 2019/20:34 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2018 och första halvåret 2019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om klagofristen vid Europadomstolen och tillkännager- Inlämnad
- 2019-11-20
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2019/20:UU8
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av skr. 2019/20:25 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under helåret 2018 och första halvåret 2019
Motion 2019/20:3429 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:3429 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av skr. 2019/20:25 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE under helåret 2018 och första halvåret 2019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen aktivt- Inlämnad
- 2019-11-20
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:UU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2019/20:27 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan
Motion 2019/20:3425 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:3425 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:27 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Motivering Försvarsmakten har genom sina bidrag till- Inlämnad
- 2019-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:UFöU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2019/20:29 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Motion 2019/20:3411 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:3411 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:29 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör öka satsningarna på humanitärt stöd, vatten, sanitet- Inlämnad
- 2019-10-30
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2019/20:UFöU3
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2019/20:28 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
Motion 2019/20:3410 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:3410 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:28 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska säkerställa att det svenska militära bidraget genom- Inlämnad
- 2019-10-30
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2019/20:UFöU2
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
med anledning av skr. 2019/20:17 Sveriges feministiska utrikespolitik
Motion 2019/20:3396 av Sara Gille m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:3396 av Sara Gille m.fl. SD med anledning av skr. 2019/20:17 Sveriges feministiska utrikespolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja kvinnors och flickors rättigheter globalt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2019-10-17
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2019/20:UU6
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
med anledning av skr. 2019/20:18 Arbetet i frågor som rör Kina
Motion 2019/20:3394 av Ludvig Aspling m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:3394 av Ludvig Aspling m.fl. SD med anledning av skr. 2019/20:18 Arbetet i frågor som rör Kina Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om demokratiskt valda representanter från Hongkong och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2019-10-17
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2019/20:UU4
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Motion 2019/20:2658 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:2658 av Björn Söder m.fl. SD Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Bakgrund Sverigedemokraterna ser bistånd som det primära verktyget för- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Motion 2019/20:2631 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:2631 av Björn Söder m.fl. SD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Bakgrund Sverigedemokraterna ser internationell samverkan som centralt- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:UU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sydafrika
Motion 2019/20:2435 av Roger Richthoff och Björn Söder (båda SD)
Motion till riksdagen 2019/20:2435 av Roger Richthoff och Björn Söder båda SD Sydafrika Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges regering i internationella och bilaterala sammanhang bör lyfta frågan om den sydafrikanska landreformen och påpeka att man ser med- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Uppåkra Arkeologiska Center
Motion 2019/20:1095 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:1095 av Björn Söder m.fl. SD Uppåkra Arkeologiska Center Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör visa större intresse kring Uppåkra Arkeologiska Center och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fornlämningen efter järnåldersstaden- Inlämnad
- 2019-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:KrU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Myanmar
Motion 2019/20:779 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:779 av Markus Wiechel m.fl. SD Myanmar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige och omvärlden inte bör vara för naiva i bedömningen av situationen i Myanmar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som- Inlämnad
- 2019-09-30
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2019/20:UU10 2019/20:UU15 2021/22:UU15
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Mänskliga rättigheter i utrikespolitiken
Motion 2019/20:778 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:778 av Markus Wiechel m.fl. SD Mänskliga rättigheter i utrikespolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetet med mänskliga rättigheter i utvecklingsländer i högre grad ska prioritera de sociala och ekonomiska rättigheterna och- Inlämnad
- 2019-09-30
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2019/20:UU15 2019/20:UU2
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
Nepal
Motion 2019/20:777 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:777 av Markus Wiechel m.fl. SD Nepal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka de diplomatiska förbindelserna med Nepal och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa på mikroföretagande- Inlämnad
- 2019-09-30
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2019/20:UU2 2021/22:UU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Riktade åtgärder för en positiv utveckling i Syrien
Motion 2019/20:776 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:776 av Markus Wiechel m.fl. SD Riktade åtgärder för en positiv utveckling i Syrien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en tydligare regional strategi för Syrienkrisen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2019-09-30
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2019/20:UU10 2019/20:UU2
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag