Björn Söder (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra, plats 16
- Titel
- Civilingenjör.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 63 92
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
OSSE-delegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Sverigedemokraterna
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2013-02-21
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2012-11-27
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2011-11-18 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2012-04-19 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-02-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2013-03-19
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-10-07
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2022-10-09
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2024-04-10 –
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2024-04-10
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-10-24
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2020-02-11 – 2022-10-31
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2020-09-30
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–, 2:e vice talman 14–18. Ledamot utbildningsutskottet 12–13, utrikesutskottet 14–22, försvarsutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Suppleant socialutskottet 10–14, försvarsutskottet 10–22, utrikesutskottet 10–14 och 22–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11 och 13, justitieutskottet 11–18, konstitutionsutskottet 12–14, civilutskottet 12–14, EU-nämnden 12–14 och 18–, utbildningsutskottet 12 och 13–14, finansutskottet 13–14, socialförsäkringsutskottet 13–14, kulturutskottet 13–14, trafikutskottet 13–14, miljö- och jordbruksutskottet 13 och 14 och arbetsmarknadsutskottet 13–14. Ledamot krigsdelegationen 10–, OSSE-delegationen 14– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–20. Suppleant Utrikesnämnden 22–. Gruppledare Sverigedemokraterna 10–14.
Utbildning
Gymnasieskola, treårig teknisk linje 95. Värnpliktig fänrik, K3, 98. Civilingenjörsexamen i kemiteknik, Lunds tekniska högskola 04.
Anställningar
Technical management, Unilever AB 05–09. Revision och utveckling av kontrollprogram, Skånemejerier AB 04. Webbproduktion/delägare, BMJ Aktiv HB 00–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Framtidskommittén 06–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Höör 98–02. Kommunfullmäktig, Helsingborg 06–10. Kommunfullmäktig, Kristianstad 14–. Ombud, SKL 07–. Regionfullmäktig, Region Skåne 06–14, gruppledare 06–10, regionstyrelsen 06–10, Klimatberedningen 07–09. Ledamot, Kommittén för Sydsam 06–10. Ombud, Svenska Kommunförbundet 03–06. Ledamot, flygplatsstyrelsen Kristianstad Österlen Airport 19–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot distriktsstyrelsen, Sverigedemokraterna Syd 97–98, suppleant 99, ledamot 00–02 och 05–11, distriktsordförande 02–05. 2:e vice distriktsordförande, Sverigedemokraterna Skåne 17–. Ledamot, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 01–03 och 05–, suppleant 97–98. Förbundssekreterare, SDU 98–00. Ledamot, Teknologkåren vid Lunds tekniska högskolas fullmäktige 99–00. Ledamot, verkställande utskottet, Sverigedemokraterna 01–15. Ledamot, organisatoriska utskottet, Sverigedemokraterna 02–03. Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 03–05. Partisekreterare 05–15. Ledamot, stiftsfullmäktige, Lunds stift 01–09. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 05–09, ersättare 01–05. Sekreterare, Fädernas kyrka 07–09.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Myanmar (Burma)
Motion 2014/15:2924 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2924 av Julia Kronlid m.fl. SD Myanmar Burma Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige och omvärlden inte bör vara för naiva i bedömningen av situationen i Myanmar BurmaRiksdagen tillkännager för regeringen som- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU15
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik
Motion 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. SD Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i arbetet med mänskliga rättigheter i utvecklingsländer i högre grad prioritera de sociala och ekonomiska- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2014/15:UU15
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Hälsointyg mot kvinnlig könsstympning
Motion 2014/15:1234 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:1234 av Per Ramhorn m.fl. SD Hälsointyg mot kvinnlig könsstympning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hälsointyg. Motivering Kvinnlig könsstympning är en förkastlig sedvänja. Det finns enligt uppgift cirka 150 miljoner- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tillgänglighetskrav inom ambulanssjukvården
Motion 2014/15:1231 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:1231 av Per Ramhorn m.fl. SD Tillgänglighetskrav inom ambulanssjukvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett lagstadgat tillgänglighetskrav inom ambulanssjukvården. Motivering Ambulanssjukvården har- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Effektivare utvärdering av svenskt bistånd
Motion 2014/15:1130 av Björn Söder och Julia Kronlid (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:1130 av Björn Söder och Julia Kronlid SD Effektivare utvärdering av svenskt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda och upprätta en vitbok. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2014/15:UU2
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Försvarsallians med Finland
Motion 2014/15:1128 av Jeff Ahl m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:1128 av Jeff Ahl m.fl. SD Försvarsallians med Finland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ingå en försvarsallians med Finland. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2014/15:FöU11 2014/15:FöU7 2014/15:UFöU5 2016/17:FöU3
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Medborgarskapskrav för rösträtt i lokala val
Motion 2014/15:1111 av Kent Ekeroth och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:1111 av Kent Ekeroth och Björn Söder SD Medborgarskapskrav för rösträtt i lokala val Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i lagen 1994:692 om kommunala folkomröstningar enligt nedanstående lagförslagsändring. Riksdagen beslutar om ändring i kommunallagen 1991:900 enligt- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2015/16:KU13
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Kvotering till polis och brandkår
Motion 2014/15:1109 av Kent Ekeroth och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:1109 av Kent Ekeroth och Björn Söder SD Kvotering till polis och brandkår Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de fysiska kraven vid antagningen till polisutbildningen ska höjas för båda könen till männens tidigare- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2014/15:FöU6 2014/15:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Förbjudande av religiösa attribut inom polisen
Motion 2014/15:1108 av Kent Ekeroth och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:1108 av Kent Ekeroth och Björn Söder SD Förbjudande av religiösa attribut inom polisen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att poliser inte ska tillåtas bära religiösa attribut som exempelvis slöja eller turban. Motivering- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:JuU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbjud icke-medicinsk omskärelse av omyndiga pojkar
Motion 2014/15:1091 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:1091 av Björn Söder m.fl. SD Förbjud icke-medicinsk omskärelse av omyndiga pojkar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbjuda icke-medicinsk omskärelse av omyndiga pojkar. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Upphörande av bistånd till palestinska myndigheten
Motion 2014/15:1030 av Björn Söder och Kent Ekeroth (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:1030 av Björn Söder och Kent Ekeroth SD Upphörande av bistånd till palestinska myndigheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upphöra med allt bistånd till palestinska myndigheten. Motivering Sverige är idag- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Återinförande av det kungliga ordensväsendet
Motion 2014/15:1028 av Björn Söder och Kent Ekeroth (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:1028 av Björn Söder och Kent Ekeroth SD Återinförande av det kungliga ordensväsendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra det kungliga ordensväsendet. Motivering Fram tills 1975 kunde den svenska statschefen,- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:KU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ändrad placering av ledamöter i plenisalen
Motion 2014/15:1029 av Björn Söder och Kent Ekeroth (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:1029 av Björn Söder och Kent Ekeroth SD Ändrad placering av ledamöter i plenisalen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om placeringen i plenisalen. Motivering Enligt tilläggsbestämmelse 2.3.1 till riksdagsordningen- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:KU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker
Motion 2014/15:1015 av Björn Söder och Sven-Olof Sällström (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:1015 av Björn Söder och Sven-Olof Sällström SD Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av lokalt producerade alkoholhaltiga drycker. Motivering- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Neutrala polisuniformer
Motion 2014/15:1014 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:1014 av Richard Jomshof m.fl. SD Neutrala polisuniformer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att all myndighetsutövning ska vara neutral och att uniformerna därmed ska vara helt fria från såväl religiösa som politiska- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:JuU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2013/14:250 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan
Motion 2014/15:52 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:52 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av prop. 2013/14:250 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Riksdagen- Inlämnad
- 2014-10-14
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2014/15:UU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2013/14:251 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan
Motion 2014/15:51 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:51 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av prop. 2013/14:251 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2014-10-14
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2014/15:UU5
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2013/14:249 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan
Motion 2014/15:50 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:50 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av prop. 2013/14:249 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2014-10-14
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2014/15:UU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Uppgjorda matcher inom svensk idrott
Skriftlig fråga 2014/15:10 av Björn Söder (SD)
Fråga 2014/15:10 Uppgjorda matcher inom svensk idrott av Björn Söder SD till Statsrådet Gabriel Wikström S SVT:s Uppdrag granskning kunde den 8 oktober 2014 avslöja att det förekommer uppgjorda matcher inom svensk fotboll. Det påstås förekomma både i allsvenskan och i superettan men även längre ned i divisionerna. Bakom- Inlämnad
- 2014-10-09
- Besvarare
- Gabriel Wikström (S)
Övergrepp i Libyen och brott mot FN-direktiven
Skriftlig fråga 2010/11:635 av Söder, Björn (SD)
den 14 juli Fråga 2010/11:635 Övergrepp i Libyen och brott mot FN-direktiven av Björn Söder SD till utrikesminister Carl Bildt M På onsdagen uppgav Human Rights Watch HRW att libyska rebellstyrkor är ansvariga för plundring, mordbrand och övergrepp på civila under sin framryckning mot Tripoli. I fyra städer i Nafusabergen- Inlämnad
- 2011-07-14
- Besvarare
- Carl Bildt (M)