Eva Zetterberg (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Titel
- Planeringssekreterare
- Född år
- 1947
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1991-09-29 – 2002-09-30
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 1998-10-05 – 2002-09-30
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1990-10-01 – 1990-12-31
- Ersättare
- 1987-11-13 – 1987-12-20
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Trafikutskottet
- Suppleant
- 1990-10-01 – 1990-12-31
Socialutskottet
- Suppleant
- 1994-10-17 – 1995-10-09
- Suppleant
- 1993-02-11 – 1994-10-01
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1996-09-16
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2001-10-25 – 2001-12-11
- Suppleant
- 1996-10-21 – 1996-11-20
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Suppleant
- 2002-04-18 – 2002-06-04
- Suppleant
- 2001-10-16 – 2001-12-06
- Suppleant
- 2001-03-27 – 2001-04-26
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1993-03-31
- Suppleant
- 1990-10-01 – 1990-12-31
Riksdagens förvaltningskontor
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-05
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ledamot
- 1998-10-21 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-12-08 – 1998-10-20
Valberedningen
- Suppleant
- 1994-10-02 – 1998-10-05
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 1998-10-20 – 2002-09-30
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 1998-10-20 – 2002-09-30
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2002-04-09 – 2002-09-30
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Ers 1987, 1990. Rdl 1991- Suppleant i Skatteutskottet 87/88, Trafikutskottet 90/91, Bostadsutskottet 90/91-92/93, Socialutskottet 93/94-, Försvarsutskottet 94/95-, Utrikes- och försvarsutskottet 96/97. Ledamot av Utrikesutskottet 94/95-. Suppleant i Talmanskonferensen 93/94- och Valberdningen 94/95-. Ledamot av Talmanskonferensen 92/93 och Riksdagens förvaltningsstyrelse 94/95-. - Ledamot av v-gruppens förtroenderåd 92/93-, vice gruppledare 92/93-.
Bostadsort
Skarpnäck
Utbildning
Bachelor of Arts i USA 69. Utbildning för biståndsverksamhet samt volontärarbete i Colombia 69-71. Filosofie kandidat 70. Socialassistent i Stockholm 72-80. Flyktingkonsulent vid socialstyrelsen 73-74. Socionomexamen 76. Informationssekreterare vid utredningen om narkotikamissbrukets omfattning 78-79. Socialinspektör i Stockholm 80-82, planeringssekreterare 82-. Vice gruppledare på heltid i Vänsterpartiet kommunisternas/Vänsterpartiets landstingsgrupp (VPK/V) 88-91.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Svenska Chile-kommittén 74-75 och 77-78. - Ledamot av styrelsen för Stockholms läns distrikt av Vänsterpartiet kommunisterna 75-77. Ordförande i valberedningen 89-92.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot av styrelsen för stiftelsen Samhall 90-91 och Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 98-. Ledamot av AIDS-rådet 91-94, exportkontrollrådet 96-. - Ledamot av kyrkoberedningen 92-94. Biträdande sekreterare i utredningen om narkotikamissbrukets omfattning 79.
Kommunala uppdrag
Ledamot av Stockholms läns landsting 80-82 och 85-91. Ledamot av sociala nämnden 80-83, omsorgsnämnden 89-91 och omsorgsstyrelsen för västra omsorgsområdet 89-91, ordförande 89-91.
Föräldrar
Riksdagsled pastor primarius Karl Åke Herman Zetterberg och fil och teol licentiaten Anna Louise Holmgren
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m.
Motion 1995/96:Fi116 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Motion till riksdagen 1995/96:Fi116 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering, m.m. Inledning Vänsterpartiets presenterade i samband med regeringens ekonomiska vårproposition ett sysselsättningspaket- Inlämnad
- 1996-06-19
- Förslag
- 108
- Utskottsberedning
- ------------------------------------------------------1995/96:FiU15
- Riksdagsbeslut
- (108 yrkanden): , , 54 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:207 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000
Motion 1995/96:Fi111 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Motion till riksdagen 1995/96:Fi111 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:207 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000. Inledning Arbetslösheten är ett stort misslyckande. Sverige demonstrerade under några decennier möjligheten att förena välfärd och en effektiv- Inlämnad
- 1996-06-19
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- ----1995/96:FiU15
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:213 Minskning i särskilda fall av det generella statsbidraget till kommuner och landsting åren 1997 och 1998
Motion 1995/96:Fi107 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Motion till riksdagen 1995/96:Fi107 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:213 Minskning i särskilda fall av det generella statsbidraget till kommuner och landsting åren 1997 och 1998 Propositionens förslag I proposition 1995/96:213 föreslår regeringen att det generella statsbidraget till kommuner- Inlämnad
- 1996-06-12
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1996/97:FiU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av skr. 1995/96:194 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
Motion 1995/96:Fi102 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Motion till riksdagen 1995/96:Fi102 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 1995/96:194 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Inledning Skrivelsen bekräftar att kommuner och landsting spelar en avgörande roll för de goda levnadsvillkor som en stor majoritet fortfarande trots 1990-talets arbetslöshetskris- Inlämnad
- 1996-05-14
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- -----1996/97:FiU7
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m.
Motion 1995/96:Fi80 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Dokument- Inlämnad
- 1996-05-02
- Förslag
- 44
- Utskottsberedning
- ----------------------1995/96:FiU10
- Riksdagsbeslut
- (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation
med anledning av skr. 1995/96:190 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1995
Motion 1995/96:U43 av Bengt Hurtig m.fl. (v)
Motion till riksdagen 1995/96:U43 av Bengt Hurtig m.fl. v med anledning av skr. 1995/96:190 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1995 Inledning Vänsterpartiet har nyligen i motion 1995/96:U22 redovisat sin syn på det framtida EU-samarbetet med anledning av regeringens skrivelse 1995/96:30, som behandlade- Inlämnad
- 1996-04-15
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1995/96:UU25
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:189 Statlig garanti för anordnande av olympiska sommarspel i Sverige år 2004
Motion 1995/96:Kr15 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Motion till riksdagen 1995/96:Kr15 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:189 Statlig garanti för anordnande av olympiska sommarspel i Sverige år 2004 Regeringen föreslår att en statlig ekonomisk garanti för genomförande av de olympiska sommarspelen i Stockholms kommun år 2004 utställs. Vänsterpartiet- Inlämnad
- 1996-03-29
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1995/96:KrU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:153 Jämställdhet som ett nytt mål för Sveriges internationella utvecklingssamarbete
Motion 1995/96:U38 av Eva Zetterberg m.fl. (v)
Motion till riksdagen 1995/96:U38 av Eva Zetterberg m.fl. v med anledning av prop. 1995/96.153 Jämställdhet som ett nytt mål för Sveriges internationella utvecklingsamarbete Könsstrukturer och klasstrukturer Inledningsvis vill vi poängtera det utmärkta i att ta upp frågan om ett jämställdhetsmål bland de svenska- Inlämnad
- 1996-03-27
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- -------1995/96:UU18
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:161 En radio och TV i allmänhetens tjänst 1997-2001
Motion 1995/96:Kr10 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Dokument- Inlämnad
- 1996-03-27
- Förslag
- 20
- Utskottsberedning
- ----------1995/96:KrU12
- Riksdagsbeslut
- (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:160 Radio- och TV-lag
Motion 1995/96:K32 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Motion till riksdagen 1995/96:K32 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:160 Radio- och TV-lag Mediernas funktion och samhällets ansvar Vänsterpartiets syn på massmediernas roll i samhället har sin grund i tre övertygelser: 1. Vi önskar ett samhälle byggt på humanistiska värderingar. Med det menar- Inlämnad
- 1996-03-27
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1995/96:KU29
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:38 Länsindelningen i Skåne och Västsverige m.m.
Motion 1995/96:Bo9 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Motion till riksdagen 1995/96:Bo9 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:38 Länsindelningen i Skåne och Västsverige m.m. Länsväsendet i vårt land har gamla anor och den ännu bestående länsindelningen har sitt ursprung i 1634 års regeringsform. Nu föreligger behov av förändringar för att anpassa den- Inlämnad
- 1996-03-14
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- ------1995/96:BoU9
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:129 Säkerhetsskydd
Motion 1995/96:Ju19 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Motion till riksdagen 1995/96:Ju19 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:129 Säkerhetsskydd Inledning Vänsterpartiet har sedan många år varit starkt kritiskt till utformningen av den s. k. personalkontrollen, d.v.s. kontroll mot den öppna polisens och säkerhetspolisens register över personer som- Inlämnad
- 1996-03-11
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- --------1995/96:JuU19
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
med anledning av skr. 1995/96:30 EU:s regeringskonferens 1996
Motion 1995/96:U28 av Margareta Israelsson m.fl. (s, v, kds, fp, mp, m, c)
Motion till riksdagen 1995/96:U28 av Margareta Israelsson m.fl. s med anledning av skr. 1995/96:30 EU:s regeringskonferens 1996 Placera barnets rättigheter på den politiska agendan inför regeringskonferensen 96 Europapolitiken får inte bara handla om en gemensam valuta eller handelspolitik. Att öka respekten för mänskliga- Inlämnad
- 1996-01-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1995/96:UU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av skr. 1995/96:30 EU:s regeringskonferens 1996
Motion 1995/96:U22 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Motion till riksdagen 1995/96:U22 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 1995/96:30 EU:s regeringskonferens 1996 Sammanfattning Vänsterpartiet fullföljer i denna motion sin kritiska hållning till hela unionsprojektet och föreslår en rad åtgärder för att göra det europeiska samarbetet mer flexibelt och demokratiskt.- Inlämnad
- 1996-01-26
- Förslag
- 106
- Utskottsberedning
- -----------------------------------------------------1995/96:UU13
- Riksdagsbeslut
- (106 yrkanden): , , 53 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:113 Svenskt deltagande i fredsstyrka i f.d. Jugoslavien
Motion 1995/96:U13 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Motion till riksdagen 1995/96:U13 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:113 Svenskt deltagande i fredsstyrka i f.d. Jugoslavien I regeringens proposition Svenskt deltagande i fredsstyrka i f.d. Jugoslavien prop. 1995/96:113 föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en väpnad styrka om- Inlämnad
- 1995-12-06
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- ----1995/96:UU4
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling
Motion 1995/96:Fi50 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)
Motion till riksdagen 1995/96:Fi50 av Ulla Hoffmann m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling Inledning För kvinnors möjlighet att kombinera förvärvsarbete med skötsel av små barn har den generella välfärden i form av den gemensamma sektorn och transfereringssystemen- Inlämnad
- 1995-11-21
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1995/96:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling
Motion 1995/96:Fi49 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)
Motion till riksdagen 1995/96:Fi49 av Ulla Hoffmann m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling Inledning Makt handlar inte bara om antal, det handlar också om inflytande. I Långtidsutredningen finns en särskild bilaga som behandlar kvinnors roll i ekonomin. Där framhålls- Inlämnad
- 1995-11-21
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1995/96:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling
Motion 1995/96:Fi17 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Motion till riksdagen 1995/96:Fi17 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:24 En politik för arbete, trygghet och utveckling Sammanfattning I motionen redovisar Vänsterpartiet riktlinjer för att trygga arbete, välfärd och rättvisa under de kommande åren. Vänsterpartiet anser att kampen mot arbetslösheten- Inlämnad
- 1995-11-21
- Förslag
- 28
- Utskottsberedning
- --------------1995/96:FiU1 1995/96:FiU5
- Riksdagsbeslut
- (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1995/96:31 Ny myndighet för kontroll över krigsmateriel och andra strategiskt känsliga produkter
Motion 1995/96:U11 av Björn Samuelson m.fl. (v)
Motion till riksdagen 1995/96:U11 av Björn Samuelson m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:31 Ny myndighet för kontroll över krigsmateriel och andra strategiskt känsliga produkter De motiv som regeringen redovisar för att inrätta en ny myndighet och för att befria regeringen från förvaltningsärenden av rutinbetonad- Inlämnad
- 1995-11-16
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1995/96:UU3
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av skr. 1995/96:40 FN inför framtiden
Motion 1995/96:U1 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Motion till riksdagen 1995/96:U1 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 1995/96:40 FN inför framtiden I föreliggande skrivelse lämnar regeringen en redogörelse för Sveriges arbete i FN. Där anges viktiga uppgifter och exempel på nödvändiga åtgärder i det reformarbete som krävs för att FN skall kunna spela- Inlämnad
- 1995-11-14
- Förslag
- 24
- Utskottsberedning
- ------------1995/96:UU1
- Riksdagsbeslut
- (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation