Eskil Erlandsson (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Kronobergs län
- Titel
- Lantmästare.
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2019-03-12
- Ledig
- 2006-10-06 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2006-10-05
Försvarsutskottet
- Ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Skatteutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Näringsutskottet
- Suppleant
- 1998-12-18 – 2002-09-30
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2019-03-12
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Ordförande
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Vice ordförande
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Vice ordförande
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Vice ordförande
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Ordförande
- 2004-02-05 – 2004-02-18
- Vice ordförande
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Ordförande
- 2002-12-03 – 2002-12-18
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
EU-nämnden
- Förste vice ordförande
- 2019-03-01 – 2019-03-12
- Vice ordförande
- 2018-10-03 – 2019-03-01
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-03
- Vice ordförande
- 2014-10-08 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-10-08
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-10
Riksdagens förvaltningskontor
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2000-06-30
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 1996-03-15 – 1998-10-05
Jordbruksdepartementet
- Landsbygdsminister
- 2010-10-06 – 2010-12-31
- Jordbruksminister
- 2006-10-06 – 2010-10-05
Landsbygdsdepartementet
- Landsbygdsminister
- 2011-01-01 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94-19. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 98-02. Ordförande försvarsutskottet 02-06 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 04 och 06. Vice ordförande sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 03, 04 och 05. Vice ordförande EU-nämnden 14-19 och 1:e vice ordförande 19. Suppleant skatteutskottet 94-02, bostadsutskottet 94-98, näringsutskottet 98-02, miljö- och jordbruksutskottet 02-06 och 14-18, EU-nämnden 02-06 och konstitutionsutskottet 18-19. Suppleant OSSE-delegationen 96-98. Ledamot riksdagens förvaltningsstyrelse 98-00 och riksdagsgruppens förtroenderåd 02-06. Statsråd och chef (jordbruksminister), Jordbruksdepartementet 061006-101231. Statsråd och chef (landsbygdsminister), Landsbygdsdepartementet 110101-141003.
Föräldrar
Kamreraren Arne Erlandsson och lantbrukaren Inga Erlandsson, f. Johansson.
Utbildning
Gymnasieskola, Sunnerboskolan, slutår 76. Jordbruksutbildning, Stora Segerstad 78-79. Lantmästarexamen 81. Högskolestudier, Växjö 89 och 92.
Anställningar
Lant- och skogsarbetare t.o.m. 77. Ombudsman 79 och 82. Kommunalråd, Ljungby 83-94.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Länsstyrelsen i Kronobergs län 95-06, Statens naturvårdsverk 95-98, Statens jordbruksverk 96-98 och Statens energimyndighet 99-06. Ledamot, Gentekniknämnden 00-04. Ledamot, Skatteflyktskommittén 95-97, Förmånsrättskommittén 97-99, Kommittén om översyn av polisväsendets ledningsorganisation 97-98, Utredningen om den framtida regionalpolitiken 99-00 och Folkrättsdelegationen 02-06. Ledamot, referensgruppen, plan- och byggutredningen 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ljungby 77-98. Ledamot, kommunstyrelsen 79-94, ordförande 83-94. Ledamot, arbetsutskottet 80-94, ordförande 83-94. Ledamot, skolstyrelsen 77-79, valberedningen 79-82, plannämnden 86-96, ordförande 86-94, vice ordförande 95-96 och polisstyrelsen 88-95, ordförande 89-95. Styrelseledamot, Ljungby Fjärrvärmeverk AB 79-86, ordförande 83-86, Ljungby Bostäder AB 80-95, ordförande 80-82, Ljungby Industrilokaler AB, ordförande 83-95, Ljungby Energi AB, ordförande 87-95, vice ordförande 94-95 och Ljungby Elnät AB, vice ordförande 95-99. Ombud, Svenska Kommunförbundets länsavdelning, Kronobergs län 80-94. Borgerlig vigselförrättare 85-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, CUF i Kronobergs län 74-82, ordförande 80-81. Styrelseledamot, Centerpartiet i Torpa 79-, ordförande 85-. Styrelseledamot, Centerpartiet i Kronobergs län, vice ordförande 92-07. Ledamot, Centerpartiets partistyrelse 99-15 och verkställande utskott 00-15. Styrelseledamot, Hallands Föreningsbank 85-92, Föreningsbankerna, Västra regionen 92-95 och Föreningsbanken/Föreningssparbanken Ljungby, ordförande 95-98, vice ordförande 98-02. Ordförande, Svenska Hästavelsförbundet 01-07. Styrelseledamot, Nationella stiftelsen för hästhållningens främjande 01-06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare m.m.
Betänkande 2015/16:MJU17
Vissa överträdelser som begås efter att fisk har tagits i land ska tas bort från det straffrättsliga området. Överträdelserna ska istället leda till sanktionsavgifter. Regeringen får bestämma vilka överträdelser det gäller. Avgiften ska vara minst 1 000 kronor och högst 50 000 kronor. Det är regeringens förslag till ändringar i lagen om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken. Riksdagen sa ja till ändringarna.
Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2016.
- Behandlade dokument
- 18
- Förslagspunkter
- 8
- Reservationer
- 8
- Anföranden och repliker
- 19, 70 minuter
- Justering
- 2016-06-09
- Bordläggning
- 2016-06-15
- Debatt
- 2016-06-16
- Beslut
- 2016-06-16
med anledning av skr. 2015/16:169 Giftfri vardag
Motion 2015/16:3421 av Kristina Yngwe m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2015/16:3421 av Kristina Yngwe m.fl. C med anledning av skr. 2015/16:169 Giftfri vardag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att införa ett miljömål i EU för giftfri vardag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2016-05-25
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2016/17:MJU7
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund MP Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht S Försvarsminister Peter Hultqvist S Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic S Finansmarknads-- Datum
- 2016-05-12
Jakt och viltvård
Betänkande 2015/16:MJU19
Regeringen bör skapa en ny myndighet för jakt- och viltförvaltning samt se till att vissa viktiga frågor i den nedlagda Jaktlagsutredningen utreds. Det gäller bland annat frågor som rör samernas rätt att jaga, jakten på småvilt i vissa områden - den så kallade fjälljakten, jakt på kronhjort, jakt på allmänt vatten, förvaltning av säl och förenkling av regler. Det här är uppdrag som regeringen fått i mars 2015 av riksdagen. Riksdagen uppmanade regeringen att genomföra de tidigare gjorda tillkännagivandena. Frågorna ska utredas senast under 2016.
Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden om jakt och viltvård. Dessa handlar bland annat om vildsvin, fjälljakt och jaktmedel. Skälet är framför allt att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp samt att det redan finns regler inom området.
- Behandlade dokument
- 29
- Förslagspunkter
- 7
- Reservationer
- 5
- Anföranden och repliker
- 20, 77 minuter
- Justering
- 2016-04-28
- Bordläggning
- 2016-05-10
- Debatt
- 2016-05-11
- Beslut
- 2016-05-11
med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition
Motion 2015/16:3404 av Annie Lööf m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2015/16:3404 av Annie Lööf m.fl. C med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering 1.Sverige behöver en ny reformagenda 2.Utsikter för svensk ekonomi 2.1 Långsam internationell återhämtning 2.2 Stora strukturella obalanser- Inlämnad
- 2016-05-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2015/16:160 Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning
Motion 2015/16:3394 av Kristina Yngwe m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2015/16:3394 av Kristina Yngwe m.fl. C med anledning av prop. 2015/16:160 Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ändringar i regelverk som innebär att ömsesidigt erkännande ska användas som huvudprincip,- Inlämnad
- 2016-04-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:MJU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Livsmedelspolitik
Betänkande 2015/16:MJU15
Riksdagen sa nej till ett antal motionsförslag om bland annat livsmedelskontroll och matsvinn. Motionsförslagen avslås med hänvisning till att arbete redan pågår i dessa frågor.
- Behandlade dokument
- 35
- Förslagspunkter
- 9
- Reservationer
- 11
- Anföranden och repliker
- 32, 101 minuter
- Justering
- 2016-03-22
- Bordläggning
- 2016-04-20
- Debatt
- 2016-04-21
- Beslut
- 2016-04-27
Vattenvård
Betänkande 2015/16:MJU14
Riksdagen riktar en rad uppmaningar till regeringen i ett tillkännagivande. Uppmaningarna handlar om att analysera förslag om vilka åtgärder som ska göras för att nå upp till ett mål om en god vattenmiljö.
Det så kallade vattendirektivet som beslutades av EU är tvingande för alla medlemsländer att införa. Syftet med direktivet är att skydda och förbättra miljön i sjöar, åar, floder och grundvatten. Direktivet infördes i svensk lag 2004 och det binder samtliga EU-länder att arbeta på ett gemensamt sätt med vattenfrågor. En del i detta är att arbetet bedrivs i sexåriga perioder.
I Sverige är det fem länsstyrelser som har tagit fram förslag på vad som ska göras under den kommande perioden, 2016-2021. Riksdagen tycker nu att regeringen borde se till att det görs analyser av hur bland annat jordbruket kommer att påverkas av de här förslagen. Regeringen borde även analysera förslagen utifrån hur mycket de kostar samhället och sedan prioritera de mest kostnadseffektiva lösningarna. Det är några av de uppmaningar som riksdagen nu riktar till regeringen i ett tillkännagivande.
Riksdagen sa samtidigt nej till andra motionsförslag som behandlades samtidigt. Förslagen handlade bland annat om övergödning i haven och åtgärder för att förbättra rening av avloppsvatten.
- Behandlade dokument
- 13
- Förslagspunkter
- 15
- Reservationer
- 11
- Anföranden och repliker
- 28, 108 minuter
- Justering
- 2016-04-14
- Bordläggning
- 2016-04-20
- Debatt
- 2016-04-21
- Beslut
- 2016-04-27
Djurskydd
Betänkande 2015/16:MJU16
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 om djurskyddsfrågor. Skälet är främst att arbete pågår inom de områden motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om djurskyddsarbete inom EU, minskad användning av antibiotika i djurhållningen inom EU, regler och ansvar för katter, djurskyddskontroll, djurförbud, omhändertagande av djur och krav på frigående höns och utevistelse för grisar.
- Behandlade dokument
- 39
- Förslagspunkter
- 9
- Reservationer
- 4
- Anföranden och repliker
- 31, 94 minuter
- Justering
- 2016-04-07
- Bordläggning
- 2016-04-20
- Debatt
- 2016-04-21
- Beslut
- 2016-04-21
Återrapportering från Europeiska rådets möte
Återrapportering från Europeiska rådets- Datum
- 2016-03-22
Landsbygdspolitik
Betänkande 2015/16:MJU9
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 om landsbygdspolitik. Förslagen handlade bland annat om landsbygdsprogrammet, kompetensförsörjning, regelförenklingar, jordbrukets miljöpåverkan samt jordbrukets och livsmedelsproduktionens konkurrenskraft. Riksdagen sa nej med hänvisning till att arbete eller utredningar redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.
- Behandlade dokument
- 37
- Förslagspunkter
- 12
- Reservationer
- 13
- Anföranden och repliker
- 29, 92 minuter
- Justering
- 2016-02-23
- Bordläggning
- 2016-03-01
- Debatt
- 2016-03-02
- Beslut
- 2016-03-03
Transportstyrelsens förslag om utglesade besiktningsintervall
Interpellation 2015/16:379 av Eskil Erlandsson (C)
Interpellation 2015/16:379 Transportstyrelsens förslag om utglesade besiktningsintervall av Eskil Erlandsson C till Statsrådet Anna Johansson S Transportstyrelsen har tagit fram ett förslag som innebär förändring av regelverket för fordonsbesiktning. Förslaget innebär att det blir en utglesning av hur ofta vissa fordonsslag- Inlämnad
- 2016-02-04
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Återrapportering från Europeiska rådets möte
Återrapportering från Europeiska rådets- Datum
- 2016-02-23
Tidigare utbetalning av EU-ersättningar
Interpellation 2015/16:321 av Anders Forsberg (SD)
Interpellation 2015/16:321 Tidigare utbetalning av EU-ersättningar av Anders Forsberg SD till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Grunden för ett livskraftigt och konkurrenskraftigt jordbruk är att svenska bönder tillåts verka på likvärdiga villkor. Givetvis ska vi vara stolta över att vi har ambitiösa regler vad gäller djurskydd- Inlämnad
- 2016-01-20
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Försenade EU-ersättningar
Interpellation 2015/16:310 av Anders Forsberg (SD)
Interpellation 2015/16:310 Försenade EU-ersättningar av Anders Forsberg SD till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Att Jordbruksverket som statlig myndighet inte kan betala ut EU-stöden i tid till svenska bönder är rentav skamligt. Försenade utbetalningar av EU-ersättningarna påverkar likviditeten på många gårdar. Speciellt- Inlämnad
- 2016-01-15
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Långsiktiga villkor för lantbruket
Interpellation 2015/16:297 av Eskil Erlandsson (C)
Interpellation 2015/16:297 Långsiktiga villkor för lantbruket av Eskil Erlandsson C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Många lantbrukare har just nu extra svåra ekonomiska tider som bland annat handlar om problem med tillgång på likvida medel och svårigheter att kunna planera långsiktigt. Dessa problem har tyvärr till- Inlämnad
- 2016-01-08
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Betänkande 2015/16:MJU2
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelning av pengar till areella näringar, landsbygd och livsmedel för 2016. Till areella näringar räknas exempelvis skogsbruk, jordbruk och fiske. Den sammanlagda summan i statens budget för området är drygt 18,9 miljarder kronor. De största anslagen går till gårdsstöd (drygt 7,6 miljarder), åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (4 miljarder) och Sveriges lantbruksuniversitet (1,8 miljarder).
Riksdagen ger även regeringen i uppdrag att ge en tydligare resultatredovisning nästa år. Detta för att ge bättre förutsättningar för uppföljningen. Det handlar bland annat om en bättre anknytning till förra årets beslut om det nya övergripande målet för utgiftsområdet, att det finns särskilda resultatskrivelser gällande vissa områden, samt att indikatorer och delmål tas fram för vissa resultatområden.
- Behandlade dokument
- 11
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 90, 197 minuter
- Justering
- 2015-12-08
- Bordläggning
- 2015-12-15
- Debatt
- 2015-12-16
- Beslut
- 2015-12-16
Rovdjurspolitikens inriktning
Betänkande 2015/16:MJU12
I december 2013 beslutade riksdagen om en ny rovdjurspolitik och i april 2015 uppmanade riksdagen regeringen att fullfölja detta beslut.
Riksdagen har återigen uppmanat regeringen att fullfölja inriktningen på den beslutade rovdjurspolitiken. Miljö- och jordbruksutskottet, som har förberett riksdagens beslut, anser att det är viktigt att den beslutade rovdjurspolitiken ska fortsätta att gälla och att beslutsordningen för skydds- och licensjakt upprätthålls.
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 33, 103 minuter
- Justering
- 2015-12-08
- Bordläggning
- 2015-12-14
- Debatt
- 2015-12-15
- Beslut
- 2015-12-16