Désirée Pethrus (KD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Socionom/Personalkonsulent.
- Född år
- 1959
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2019-01-01 – 2021-02-11
- Ledig
- 2018-09-24 – 2018-12-31
- Ledig
- 2018-02-05 – 2018-09-23
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2018-02-04
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2006-10-06 – 2010-10-04
- Ersättare
- 2003-11-11 – 2003-12-31
- Ersättare
- 2001-09-18 – 2002-07-31
- Ersättare
- 2000-10-09 – 2001-01-14
- Ersättare
- 1999-05-01 – 2000-05-31
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
- Suppleant
- 2001-09-18 – 2002-07-31
- Ledamot
- 2000-02-01 – 2000-05-31
- Suppleant
- 1999-05-04 – 2000-01-31
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2019-01-14 – 2021-02-11
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-13 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-12-20 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2003-11-11 – 2003-12-31
- Suppleant
- 2000-10-26 – 2001-01-14
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2007-03-16 – 2009-02-09
- Suppleant
- 2003-11-11 – 2003-12-31
- Suppleant
- 2001-09-18 – 2002-07-31
- Suppleant
- 2000-10-18 – 2001-01-14
- Suppleant
- 1999-05-06 – 2000-05-31
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Deputerad
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Deputerad
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Deputerad
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Deputerad
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
EU-nämnden
- Ledamot
- 2019-01-16 – 2021-02-11
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-11-22 – 2010-10-12
Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet
- Ledamot
- 2011-03-16 – 2014-10-28
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-10-07
Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet
- Ledamot
- 2010-11-17 – 2011-03-16
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 99-00 (ersättare 990501-000531), 00-01 (ersättare 001009-010114), 01-02 (ersättare 010918-020731), 03 (ersättare 031111-031231) och 06-10 (statsrådsersättare 061006-101004) och 10-. Ledamot skatteutskottet 00, arbetsmarknadsutskottet 06-10 och 14-18, utrikesutskottet 10-14, EU-nämnden 10- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 13 och 14. Suppleant socialförsäkringsutskottet 99-00, 00-01, 01-02, 03, 07-09 och 14-, skatteutskottet 99-00 och 01-02, arbetsmarknadsutskottet 00-01, 03, 10-14 och 18-, justitieutskottet 06-10, EU-nämnden 06-10, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10, 11, 12 och 13 och försvarsutskottet 14-18. Ledamot riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet 10-14. Suppleant Utrikesnämnden 10-14.
Föräldrar
Egenföretagaren Knut Pethrus och Marianne Pethrus, f. Lindqvist.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Bromma gymnasium 74-77. Socionom, Högskolan i Östersund 81. Grundkurs, Poppius journalistskola 99.
Anställningar
Mellanstadielärare, Sundbyberg 81-82. Kurator, Karolinska sjukhuset 82-83 och 86-87. Kurator, behandlingshem för kvinnor 83-86. Personalkonsulent, Stockholms tingsrätt 87-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, regeringens jämställdhetsråd 02-. Ledamot, referensgrupp till arbetsgruppen med uppgift att utarbeta en nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter 01-02. Ledamot, Kommittén för cirkulär migration och utveckling 09-11. Ledamot, Krigsmaterielexportöversynskommittén 12-15. Utsedd till särskild utredare för att se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken och delar av lagen om stöd och service, 16-17.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 02-06. Ledamot, Äldreberedningen 98-02 och Jämställdhetsberedningen 02-06. Gruppledare, socialtjänstnämnden 02-06 och Bromma stadsdelsnämnd 99-06. Landstingsfullmäktig, Stockholms läns landsting 91-94. Gruppledare för sjukvårdsfrågor i hälso- och sjukvårdsnämnden 91-94. Vice ordförande, kvalitetsutskottet 91-94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice ordförande, KDU 84-87. Styrelseledamot, Kristdemokraterna i Bromma och distriktsstyrelsen. Ledamot, Kristdemokraternas partistyrelse 94-98 och 02-09. Ordförande, Kristdemokratiska kvinnoförbundet 02-09. Ledamot, Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer 86-94 och RIA Quintea i Bromma 93-02. Ordförande, Svenska Migränförbundet 96-00. Styrelseledamot, Unicef Sverige 98-05. Suppleant, Stiftelsen Isaak Hirsch 99. Förbundsordförande, Kristdemokratiska kvinnoförbundet 02-09. Styrelseledamot, Familjebostäder 06 och Isak Hirsch 11.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Kvinnors företagande
Skriftlig fråga 2014/15:726 av Désirée Pethrus (KD)
Fråga 2014/15:726 Kvinnors företagande av Désirée Pethrus KD till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S The Global Entrepreneurship Monitor är världens mest extensiva studie i entreprenörskap med internationella jämförelser utifrån 200 000 respondenter i 73 länder. Studien har för Sveriges del iakttagit en- Inlämnad
- 2015-07-06
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Arbetsmiljö
Betänkande 2014/15:AU8
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om frågor som rör arbetsmiljö. Motionerna handlar bland annat om företagshälsovård, ett hållbart arbetsliv, systematiskt arbetsmiljöarbete samt nolltolerans mot dödsolyckor. Anledningen är bland annat att regeringen har påbörjat reformer för att förstärka arbetsmiljöarbetet.
- Behandlade dokument
- 17
- Förslagspunkter
- 8
- Reservationer
- 5
- Anföranden och repliker
- 20, 75 minuter
- Justering
- 2015-05-28
- Bordläggning
- 2015-06-12
- Debatt
- 2015-06-15
- Beslut
- 2015-06-16
Integration
Betänkande 2014/15:AU9
Regeringen har lämnat fyra skrivelser till riksdagen som behandlar olika rapporter från Riksrevisionen om integration. Det är Riksrevisionens rapport om staten och det civila samhället i integrationsarbetet, Riksrevisionens rapport om att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens, Riksrevisionens rapport om etableringslotsar och Riksrevisionens rapport om statliga insatser för mottagande och bosättning av nyanlända.
Arbetsmarknadsutskottet, som har förberett riksdagens beslut, konstaterar att regeringen redogör för åtgärder som planeras och som gjorts på integrationsområdet, med anledning av vad Riksrevisionen rekommenderar i sina rapporter och vad som framförts i motionsförslag.
Riksdagen lade skrivelserna till handlingarna, det vill säga avslutade ärendena. Riksdagen sa nej till motioner om bland annat etableringsuppdraget, invandrade kvinnors situation på arbetsmarknaden och etableringsersättning.
- Behandlade dokument
- 27
- Förslagspunkter
- 6
- Reservationer
- 6
- Anföranden och repliker
- 44, 147 minuter
- Justering
- 2015-06-04
- Bordläggning
- 2015-06-12
- Debatt
- 2015-06-15
- Beslut
- 2015-06-16
Sjön Tisken i Falun
Skriftlig fråga 2014/15:662 av Désirée Pethrus (KD)
Fråga 2014/15:662 Sjön Tisken i Falun av Désirée Pethrus KD till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Falu kommuns tätort är ett område som särskilt uppmärksammats utifrån EU:s översvämningsdirektiv. Boende i Falun har alltid under vårkanten kunnat se Faluåns vattenyta krypa mot omgivande fastigheter. Enligt SMHI:s- Inlämnad
- 2015-06-12
- Besvarare
- Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)
Arbetsförmedlingen
Betänkande 2014/15:AU11
Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen samt två motioner som har lämnats med anledning av skrivelsen. Regeringens skrivelse handlar dels om Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel, dels om regeringens redovisning av ett tidigare tillkännagivande.
I riksrevisionens rapport har det framgått att Arbetsförmedlingens arbete med varsel behöver förbättras. Regeringen har i skrivelsen redovisat vilka åtgärder regeringen har vidtagit eller tänker vidta med anledning av rapporten. När det gäller riksdagens tidigare tillkännagivande om att återuppta översynen av Arbetsförmedlingen anser regeringen att det är slutbehandlat.
Riksdagen gjorde ett nytt tillkännagivande till regeringen om att återuppta arbetet med en bred översyn av Arbetsförmedlingen, och att regeringen bör göra det snarast. Arbetsmarknadsutskottet, som har berett frågan, anser att det påbörjade förbättringsarbetet är bra, men att det inte står i motsats till en bred översyn av Arbetsförmedlingen.
Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet, samt sa nej till den övriga motionen.
- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 21, 84 minuter
- Justering
- 2015-06-04
- Bordläggning
- 2015-06-10
- Debatt
- 2015-06-11
- Beslut
- 2015-06-16
Utvecklingen i Turkiet
Skriftlig fråga 2014/15:631 av Désirée Pethrus (KD)
Fråga 2014/15:631 Utvecklingen i Turkiet av Désirée Pethrus KD till Utrikesminister Margot Wallström S Turkiets utveckling under president Recep Tayyip Erdogan ger anledning att känna djup oro. Turkiet är ett stort och viktigt land med sitt strategiska läge, och landet besitter en central roll energi- och migrationspolitiskt- Inlämnad
- 2015-06-05
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Verksamheten i Europeiska unionen under 2014
Betänkande 2014/15:UU10
Riksdagen har granskat regeringens skrivelse om EU:s verksamhet under 2014. Skrivelsen täcker hela EU:s verksamhet och är tillbakablickande. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
Riksdagen sa samtidigt nej till en motion som lämnats med anledning av skrivelsen samt motioner från allmänna motionstiden 2014 om samarbetet inom EU. Motionerna handlade om Europa 2020-strategin och den europeiska planeringsterminen, utvidgningsprocessen, EU:s förbindelser med omvärlden, ekonomiska och finansiella frågor, rättsliga och inrikes frågor, sysselsättning och socialpolitik, jordbruks- och fiskeripolitik, miljö-, närings-, infrastruktur- och energifrågor, EU:s institutioner samt utbildning, kultur och idrott.
- Behandlade dokument
- 14
- Förslagspunkter
- 14
- Reservationer
- 20
- Anföranden och repliker
- 42, 155 minuter
- Justering
- 2015-05-19
- Bordläggning
- 2015-05-27
- Debatt
- 2015-05-28
- Beslut
- 2015-06-03
Fikru Marus uppskjutna rättsförhandlingar
Skriftlig fråga 2014/15:580 av Désirée Pethrus (KD)
Fråga 2014/15:580 Fikru Marus uppskjutna rättsförhandlingar av Désirée Pethrus KD till Utrikesminister Margot Wallström S Under ett antal år har den svenske hjärtläkaren Fikru Maru i samarbete med riskkapitalbolaget Swedfund byggt upp en hjärtklinik i Etiopien. Det är en verksamhet som i dag står och förfaller utan Fikrus- Inlämnad
- 2015-05-27
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S) (S)
med anledning av skr. 2014/15:42 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel m.m.
Motion 2014/15:3083 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD)
Motion till riksdagen 2014/15:3083 av Elisabeth Svantesson m.fl. M, C, FP, KD med anledning av skr. 2014/15:42 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör- Inlämnad
- 2015-05-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Återrapportering från Europeiska rådets möte
Återrapportering från Europeiska rådets- Datum
- 2015-04-28
Militärflygplan i incidenter
Skriftlig fråga 2014/15:457 av Désirée Pethrus (KD)
Fråga 2014/15:457 Militärflygplan i incidenter av Désirée Pethrus KD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Den Europeiska byrån för luftfartssäkerhet Easa rapporterar i dagarna om ett kraftfullt ökat antal incidenter över Östersjön, där militärflygplan utsätter den civila luftfartstrafiken för fara genom att inte samarbeta- Inlämnad
- 2015-04-23
- Besvarare
- Anna Johansson (S)
Endometrios
Interpellation 2014/15:395 av Désirée Pethrus (KD)
Interpellation 2014/15:395 Endometrios av Désirée Pethrus KD till Statsrådet Gabriel Wikström S Endometrios är en för många okänd sjukdom bland såväl sjukvårds- och skolpersonal som allmänhet. Det leder till att många tjejer och kvinnor i dag inte får vare sig diagnos eller behandling. Många får också en felaktig diagnos- Inlämnad
- 2015-03-13
- Besvarare
- Statsrådet Gabriel Wikström (S)
Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)
Betänkande 2014/15:UU13
Riksdagen har behandlat en redogörelse för verksamheten i Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) och den svenska delegationens arbete under 2014.
Utrikesutskottet, som förberett riksdagens beslut, konstaterade att den södra Medelhavsregionen står inför stora utmaningar. I flera länder har exempelvis de demokratiseringsprocesser som inleddes 2011 avstannat. Dialogen mellan parlamentariker inom PA-UfM har en mycket viktig roll att spela för att främja fred, demokrati och välstånd i Medelhavsområdet. Riksdagen lade redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 4, 26 minuter
- Justering
- 2015-03-26
- Bordläggning
- 2015-04-07
- Debatt
- 2015-04-08
- Beslut
- 2015-04-09
RUT och framtiden
Interpellation 2014/15:293 av Désirée Pethrus (KD)
Interpellation 2014/15:293 RUT och framtiden av Désirée Pethrus KD till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Året efter att alliansregeringen kommit till makten 2006 infördes RUT-avdraget för skattereducerade tjänster i hemmet. Med RUT, som står för rengöring, underhåll och tvätt, har det definierats ett antal hushållsnära- Inlämnad
- 2015-02-13
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Otillförlitliga språkanalyser
Interpellation 2014/15:399 av Christina Höj Larsen (V)
Interpellation 2014/15:399 Otillförlitliga språkanalyser av Christina Höj Larsen V till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sprakab är det företag som Migrationsverket använder sig av för att göra språkanalyser i samband med asylprövningar. Sprakab har vid ett flertal tillfällen kritiserats för bristfälliga- Inlämnad
- 2015-03-13
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Fikru Maru
Interpellation 2014/15:238 av Désirée Pethrus (KD)
Interpellation 2014/15:238 Fikru Maru av Désirée Pethrus KD till Utrikesminister Margot Wallström S För närvarande är den svenske medborgaren Fikru Maru sedan över 18 månader frihetsberövad i etiopiskt fängelse utan att någon dom eller individuell rättegång har ägt rum. Fikru Maru är född och uppvuxen i Etiopien men svensk- Inlämnad
- 2015-01-28
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Samförståndsavtal mellan Sverige och Saudiarabien
Interpellation 2014/15:220 av Allan Widman (FP)
Interpellation 2014/15:220 Samförståndsavtal mellan Sverige och Saudiarabien av Allan Widman FP till Utrikesminister Margot Wallström S Den 15 november 2005 ingick Sverige och Saudiarabien ett så kallat samförståndsavtal. Avtalet har förlängts en gång, år 2010. För att undvika ytterligare förlängning med fem år kan Sverige- Inlämnad
- 2015-01-26
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Validering
Interpellation 2014/15:233 av Désirée Pethrus (KD)
Interpellation 2014/15:233 Validering av Désirée Pethrus KD till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Det är en allmän uppfattning att Sverige är dåligt på att ta till vara invandrares yrkeskompetens. Alltför ofta får vi höra berättelser om personer med akademiska utbildningar som antingen saknar jobb eller har väldigt- Inlämnad
- 2015-01-28
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
Panzisjukhuset
Interpellation 2014/15:174 av Désirée Pethrus (KD)
Interpellation 2014/15:174 Panzisjukhuset av Désirée Pethrus KD till Statsrådet Isabella Lövin MP I Demokratiska republiken Kongo är det farligare att vara flicka än soldat. Enligt en amerikansk studie 2011 av en forskare vid American Public Health Association våldtas 48 kvinnor i timmen, 1 100 om dagen, i DR Kongo. Antalet- Inlämnad
- 2014-12-03
- Besvarare
- Statsrådet Isabella Lövin (MP)
Reformering av Arbetsförmedlingen
Interpellation 2014/15:164 av Roger Haddad (FP)
Interpellation 2014/15:164 Reformering av Arbetsförmedlingen av Roger Haddad FP till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Folkpartiet och Alliansen genomförde i regeringsställning ett beslut om en genomgripande översyn och analys av Arbetsförmedlingens uppdrag, regelverk och koppling till kompletterande aktörer samt- Inlämnad
- 2014-11-26
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)