Björn Söder (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra, plats 16
- Titel
- Civilingenjör.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 63 92
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
OSSE-delegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Sverigedemokraterna
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2013-02-21
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2012-11-27
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2011-11-18 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2012-04-19 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-02-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2013-03-19
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-10-07
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2022-10-09
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2024-04-10 –
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2024-04-10
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-10-24
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2020-02-11 – 2022-10-31
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2020-09-30
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–, 2:e vice talman 14–18. Ledamot utbildningsutskottet 12–13, utrikesutskottet 14–22, försvarsutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Suppleant socialutskottet 10–14, försvarsutskottet 10–22, utrikesutskottet 10–14 och 22–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11 och 13, justitieutskottet 11–18, konstitutionsutskottet 12–14, civilutskottet 12–14, EU-nämnden 12–14 och 18–, utbildningsutskottet 12 och 13–14, finansutskottet 13–14, socialförsäkringsutskottet 13–14, kulturutskottet 13–14, trafikutskottet 13–14, miljö- och jordbruksutskottet 13 och 14 och arbetsmarknadsutskottet 13–14. Ledamot krigsdelegationen 10–, OSSE-delegationen 14– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–20. Suppleant Utrikesnämnden 22–. Gruppledare Sverigedemokraterna 10–14.
Utbildning
Gymnasieskola, treårig teknisk linje 95. Värnpliktig fänrik, K3, 98. Civilingenjörsexamen i kemiteknik, Lunds tekniska högskola 04.
Anställningar
Technical management, Unilever AB 05–09. Revision och utveckling av kontrollprogram, Skånemejerier AB 04. Webbproduktion/delägare, BMJ Aktiv HB 00–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Framtidskommittén 06–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Höör 98–02. Kommunfullmäktig, Helsingborg 06–10. Kommunfullmäktig, Kristianstad 14–. Ombud, SKL 07–. Regionfullmäktig, Region Skåne 06–14, gruppledare 06–10, regionstyrelsen 06–10, Klimatberedningen 07–09. Ledamot, Kommittén för Sydsam 06–10. Ombud, Svenska Kommunförbundet 03–06. Ledamot, flygplatsstyrelsen Kristianstad Österlen Airport 19–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot distriktsstyrelsen, Sverigedemokraterna Syd 97–98, suppleant 99, ledamot 00–02 och 05–11, distriktsordförande 02–05. 2:e vice distriktsordförande, Sverigedemokraterna Skåne 17–. Ledamot, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 01–03 och 05–, suppleant 97–98. Förbundssekreterare, SDU 98–00. Ledamot, Teknologkåren vid Lunds tekniska högskolas fullmäktige 99–00. Ledamot, verkställande utskottet, Sverigedemokraterna 01–15. Ledamot, organisatoriska utskottet, Sverigedemokraterna 02–03. Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 03–05. Partisekreterare 05–15. Ledamot, stiftsfullmäktige, Lunds stift 01–09. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 05–09, ersättare 01–05. Sekreterare, Fädernas kyrka 07–09.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Rätt att framföra lätt motorcykel med körkortsbehörighet B
Motion 2023/24:57 av Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2023/24:57 av Björn Söder SD Rätt att framföra lätt motorcykel med körkortsbehörighet B Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att innehavare av körkortsbehörighet B, med vissa ställda grundkrav, också ska få rätt att framföra lätt motorcykel med en- Inlämnad
- 2023-09-21
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:TU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ändring i grundlagen och avlägsnande av EU-symbol från riksdagens plenisal
Motion 2023/24:56 av Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2023/24:56 av Björn Söder SD Ändring i grundlagen och avlägsnande av EU-symbol från riksdagens plenisal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges EU-medlemskap inte ska stå inskrivet i grundlagen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2023-09-21
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2023/24:KU14 2023/24:KU16
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Verka för att Taiwan tillåts delta i WHO
Motion 2023/24:55 av Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2023/24:55 av Björn Söder SD Verka för att Taiwan tillåts delta i WHO Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen internationellt ska verka för att Taiwan tillåts delta i WHO och tillkännager detta för regeringen. Motivering När coronaviruset- Inlämnad
- 2023-09-21
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:UU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Minnesdag tillägnad kommunismens offer
Motion 2023/24:65 av Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2023/24:65 av Björn Söder SD Minnesdag tillägnad kommunismens offer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en svensk minnesdag tillägnad kommunismens offer bör införas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2023-09-21
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- KU2023/24:UU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation
Erkännande av folkmordet 1915
Motion 2023/24:54 av Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2023/24:54 av Björn Söder SD Erkännande av folkmordet 1915 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen formellt ska erkänna folkmordet 1915 på olika minoriteter i Osmanska riket och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2023-09-21
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- KU2023/24:UbU10 2023/24:UU14
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 2 avslag, 1 saknar beslutsinformation
Barsebäcks kärnkraftverk 2.0
Motion 2022/23:2065 av Jörgen Grubb m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2022/23:2065 av Jörgen Grubb m.fl. SD Barsebäcks kärnkraftverk 2.0 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bygga ett nytt kärnkraftverk i Barsebäck av modernaste slag, med tillräcklig effekt för att täcka elbehovet i Skåne de närmsta 50 åren, och- Inlämnad
- 2022-11-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2022/23:NU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Internationell utredning av den svenska hanteringen av coronapandemin
Motion 2022/23:2158 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2022/23:2158 av Markus Wiechel m.fl. SD Internationell utredning av den svenska hanteringen av coronapandemin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över tillsättandet av en internationell expertpanel med syftet att utvärdera den svenska hanteringen- Inlämnad
- 2022-11-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2022/23:SoU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Videoövervakning vid slakt och straffansvar för slakteriägare
Motion 2022/23:2143 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2022/23:2143 av Markus Wiechel m.fl. SD Videoövervakning vid slakt och straffansvar för slakteriägare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda krav på videoövervakning vid slakterier och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2022-11-23
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2022/23:MJU9
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Vissa internationella militära insatser
Motion 2022/23:1783 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2022/23:1783 av Aron Emilsson m.fl. SD Vissa internationella militära insatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska säkerställa att det svenska militära bidraget genom utbildningsinsatsen i Irak riktas till KRG-regionen Kurdistan- Inlämnad
- 2022-11-23
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2022/23:UU6 2023/24:UU15
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Uppåkra Arkeologiska Center
Motion 2022/23:1021 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2022/23:1021 av Björn Söder m.fl. SD Uppåkra Arkeologiska Center Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör visa större intresse för Uppåkra Arkeologiska Center och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fornlämningen efter järnåldersstaden- Inlämnad
- 2022-11-22
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2022/23:KrU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ökat stöd för veteraner
Motion 2022/23:1262 av Markus Wiechel och Björn Söder (båda SD)
Motion till riksdagen 2022/23:1262 av Markus Wiechel och Björn Söder båda SD Ökat stöd för veteraner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till ökad kunskap kring veteranvården och veteraners behov och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2022-11-22
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2022/23:FöU8
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Granskning av svenskarnas användning av känslig teknik
Motion 2022/23:1261 av Markus Wiechel och Björn Söder (båda SD)
Motion till riksdagen 2022/23:1261 av Markus Wiechel och Björn Söder båda SD Granskning av svenskarnas användning av känslig teknik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en bredare granskning av svenskarnas användning av teknik från länder som kan anses utgöra- Inlämnad
- 2022-11-22
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2022/23:FöU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ett paket för Skåne – en utbyggd skånsk infrastruktur för framtiden
Motion 2022/23:1387 av Patrik Jönsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2022/23:1387 av Patrik Jönsson m.fl. SD Ett paket för Skåne en utbyggd skånsk infrastruktur för framtiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bygga ut E6 till sexfilig motorväg HelsingborgMalmö och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2022-11-22
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2022/23:TU4
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Utökade handelsförbindelser och utbyte med Taiwan
Motion 2022/23:1269 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2022/23:1269 av Markus Wiechel m.fl. SD Utökade handelsförbindelser och utbyte med Taiwan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bredda Business Swedens mandat i Taipei och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2022-11-22
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2022/23:NU12 2022/23:TU11
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Återförande av ansvaret för att föreslå ny statsminister för riksdagen till statschefen
Motion 2022/23:799 av Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2022/23:799 av Björn Söder SD Återförande av ansvaret för att föreslå ny statsminister för riksdagen till statschefen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra regeringsformen så att statschefen åter får ansvaret att föreslå ny statsminister- Inlämnad
- 2022-11-22
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2022/23:KU30
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bevarandet av ålfiske
Motion 2022/23:798 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2022/23:798 av Björn Söder m.fl. SD Bevarandet av ålfiske Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en generationsväxlingsplan bör utvecklas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att på EU-nivå- Inlämnad
- 2022-11-22
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2022/23:MJU14
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Rätt att framföra lätt motorcykel med körkortsbehörighet B
Motion 2022/23:797 av Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2022/23:797 av Björn Söder SD Rätt att framföra lätt motorcykel med körkortsbehörighet B Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att innehavare av körkortsbehörighet B, med vissa ställda grundkrav, också ska få rätt att framföra lätt motorcykel med en- Inlämnad
- 2022-11-22
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2022/23:TU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Upphörande av bidrag till islamistiska Muslimska brödraskapets underorganisationer
Motion 2022/23:796 av Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2022/23:796 av Björn Söder SD Upphörande av bidrag till islamistiska Muslimska brödraskapets underorganisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upphöra med bidrag till Islamic Relief och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2022-11-22
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2022/23:KrU10 2022/23:UU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Uppåkra Arkeologiska Center
Motion 2022/23:795 av Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2022/23:795 av Björn Söder SD Uppåkra Arkeologiska Center Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör betrakta Uppåkra Arkeologiska Center som riksintresse och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fornlämningen efter järnåldersstaden- Inlämnad
- 2022-11-22
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2022/23:KrU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Totalförsvaret
Motion 2022/23:948 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2022/23:948 av Sven-Olof Sällström m.fl. SD Totalförsvaret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen borde överväga att införa ett tvåprocentsmål per försvarsbeslutsperiod och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2022-11-22
- Förslag
- 47
- Utskottsberedning
- 2022/23:FiU22 2022/23:FiU25 2022/23:FöU1 2022/23:FöU4 2022/23:FöU6 2022/23:FöU7 2022/23:FöU8 2022/23:NU9 2023/24:UU11
- Riksdagsbeslut
- (47 yrkanden): 47 avslag