Tuve Skånberg (KD)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns södra
- Titel
- Teol.dr.
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Valprövningsnämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 1991-09-29 – 2006-10-02
Kristdemokraterna
- Kvittningsperson
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2016-10-11 – 2017-04-30
- Suppleant
- 2016-09-15 – 2018-09-24
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2004-04-29 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-01-17
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-12-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1994-10-01
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-02
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2003-03-12 – 2006-10-16
Valprövningsnämnden
- Suppleant
- 2023-03-23 –
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Suppleant
- 2019-04-01 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Föräldrar
Rektorn/överstelöjtnanten Nils Skånberg och sjukgymnasten Inger Littorin.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 74. Teol.kand. 79. Fil.mag. 97. Teol.lic. 97. Teol.dr. i kyrkohistoria 03.
Anställningar
Pastor, Svenska Missionsförbundet, Kiruna missionsförsamling 80-86 och Skillinge missionshus 86-91, 08-. Visiting Fellow, Cambridge 03. Reader vid forskningsinstitutionen The Huntington Library, San Marino, USA 05-11. Gästforskare, Stanford 06-07, Distinguished Professor of History GTU Berkeley 06-07. Ledamot av styrelsen för Dohas internationella forskningsinstitut för familj och utveckling 06-15. Direktor vid tankesmedjan och forskningsinstitutet Claphaminstitutet 08-15. Gästprofessor i kyrkohistoria vid Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA 06-07, adjungerad professor 10. Gästprofessor i patristik St Petersburg Evangelical Academy 07, adjungerad professor 12-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Forskningsrådsnämnden 92-95. Ledamot, Pliktutredningen 91-92. Suppleant, Gentekniknämnden 10-. Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli SOU 2012:58. Översyn av det statliga stödet till dagspressen SOU 2013:66.
Kommunala uppdrag
Ledamot, Vision för Region Skåne efter 03.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Simrishamns avdelning av Kristdemokratiska samhällspartiet/Kristdemokraterna 89-92 och 97-18 och vice ordförande, Kristianstads distrikt av Kristdemokraterna 91-03. Ledamot, valberedningen, Kristdemokraternas partistyrelse 01-03. Ledamot, Frikyrkorådets religionsfrihetskommitté 91-93.
Litteratur
Ingen tid för snabba svar (89, tillsammans med andra). Sövestads by och dess gamla fogdesläkt (90). Kamp och interferens (97, licentiatavhandling). Till een nådigh lösen - Måns bonde till Traneberg och konflikten med Gustav Vasa (01). Glömda gudstecken - Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken (03, akademisk doktorsavhandling). I maktens korridorer - Handbok för nyblivna riksdagsledamöter (06).
Bostadsort
Skillinge
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 91-06 och 10-. Ledamot trafikutskottet 98-02, konstitutionsutskottet 10- och ordförande civilutskottet 16-17. Suppleant utbildningsutskottet 91-98 och 10-14, finansutskottet 94-98, skatteutskottet 94-98, justitieutskottet 94-98 och 10-, bostadsutskottet/civilutskottet 94-02, utrikesutskottet 94-98, försvarsutskottet 94-98, socialförsäkringsutskottet 94-98, socialutskottet 94-98, kulturutskottet 94-98, näringsutskottet 94-98, arbetsmarknadsutskottet 94-98, konstitutionsutskottet 02-06 och trafikutskottet 04-06 och 14-18. Kvittningsman 14-18. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 02-06, styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-02 och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 91-03. Suppleant riksdagens nykterhetsgrupp 91-03, riksdagens kristna grupp 94-06 och 10- och ordförande 15-19, riksdagens särskilda nämnd 10- och Riksrevisionens styrelse 03-06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Religionsfriheten och konvertiters säkerhet
Skriftlig fråga 2014/15:692 av Tuve Skånberg (KD)
Fråga 2014/15:692 Religionsfriheten och konvertiters säkerhet av Tuve Skånberg KD till Statsrådet Anders Ygeman S Dagligen kan vi läsa om hur kristna förföljs, trakasseras och mördas för sin tros skull. Det vanliga är att dessa händelser utspelar sig i Mellanöstern. I länder som Syrien och Irak är det farligt att leva- Inlämnad
- 2015-06-18
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Granskningsbetänkande
Betänkande 2014/15:KU20
Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen granskat 28 ärenden som grundar sig på 30 anmälningar från riksdagsledamöterna. KU har bland annat kommit fram till följande:
- KU anser att när regeringen beredde förslaget om att slopa kravet på vårdvalssystem borde den ha inhämtat yttrande från Lagrådet och gett remissinstanserna längre svarstid. Tidplanen för ärendet var dessutom orimligt kort för att kunna ta hand om remissinstansernas synpunkter. Lagrådet anser att regeringen inte uppfyllt regeringsformens beredningskrav. Regeringen har påpekat att förslaget behövde beredas snabbt, men KU tycker inte att det motiverar att rutinerna frångås. Utskottet kritiserar regeringen för de brister som framkommit.
- Regeringen beslutade hösten 2014 att frysa arbetet i projektet E4 Förbifart Stockholm. Skälet var bland annat att ge tid till förhandlingar med Stockholms läns landsting om omfördelning av resurser. Vid tidpunkten för frysingsbeslutet kände regeringen inte till om landstinget kunde tänka sig förhandlingar. KU tycker därför att regeringen först borde ha inhämtat ett yttrande från landstinget i frågan. Det finns inget som talar för att projektkostnaderna skulle ha ökat i avvaktan på ett sådant yttrande. KU menar att regeringens hantering inte rimmar med kravet på god hushållning i budgetlagen. Infrastrukturminister Anna Johansson (S) kan inte undgå kritik för hanteringen av ärendet, enligt KU.
- Efter regeringsförklaringen hösten 2014 gav regeringen i sin kommunikation bilden av att man hade tagit ställning i frågan om erkännande av Staten Palestina, innan Utrikesnämnden hade haft sitt sammanträde. Det går inte att utesluta att omvärlden uppfattade ärendet som avgjort före Utrikesnämndens sammanträde och att förutsättningarna för ett samråd kan ha försämrats, enligt KU. Kommunikation borde tydligare ha speglat att det pågick en beredningsprocess i ärendet. För det inträffade bär utrikesminister Margot Wallström (S) ett särskilt ansvar och statsminister Stefan Löfven (S) ett övergripande ansvar.
- När regeringen beslutade att utse en statlig samordnare för Bromma flygplats fanns ett förslag från trafikutskottet som i väsentliga delar rörde samma fråga. Förslaget, som var känt inom regeringen, innehöll ett tillkännagivande om att regeringen inte borde tillsätta någon förhandlingsperson när det gällde frågan om att avveckla citynära flygplatser. KU anser att regeringen hade skäl att invänta riksdagens beslut, med utgångspunkt i den konstitutionella praxis som gäller vid hanteringen av tillkännagivanden.
- Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) gjorde ett uttalande i samband med att Naturvårdsverket beslutade att delegera beslutsrätten av licensjakt på varg till länsstyrelserna. KU anser att ministerns uttalande kan uppfattas som en kritik i efterhand mot Naturvårdsverkets beslut. Det går heller inte att utesluta att uttalandet tog upp frågor som var av betydelse för länsstyrelsernas efterkommande beslut om licensjakt och Naturvårdsverkets prövningar av överklaganden av länsstyrelsernas beslut.
- Ett pressmeddelande på regeringens webbplats om anställningen av en statssekreterare på Miljödepartementet innehöll en felaktig uppgift om statssekreterarens arbetsuppgifter. Det gick flera månader efter publiceringen innan en fullständig rättelse gjordes, och först nu har departementet infört nya rutiner för att korrigera felaktig information. KU tycker att det är otillfredsställande att rättelsen gjordes så sent. Utskottet påpekar också att departementet borde ha inrättat de nya rutinerna långt tidigare, och förutsätter att andra departement inför motsvarande rutiner om de inte redan har gjort det.
Riksdagen lade KU:s granskning till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Anföranden och repliker
- 42, 26 minuter
- Justering
- 2015-06-02
- Bordläggning
- 2015-06-12
- Debatt
- 2015-06-15
- Beslut
- 2015-06-16
Inspektion av Estonia
Skriftlig fråga 2014/15:560 av Tuve Skånberg (KD)
Fråga 2014/15:560 Inspektion av Estonia av Tuve Skånberg KD till Statsrådet Anders Ygeman S Efter att regeringen givit Vinnova i uppdrag att upphandla vetenskapligt relevanta tjänster för att utföra sjunkstudier rörande M/S Estonias förlisning 1994 föll ett av valen på Statens skeppsprovningsanstalt SSPA vid Chalmers- Inlämnad
- 2015-05-21
- Besvarare
- Anders Ygeman (S)
Statens stöd till dagspressen
Betänkande 2014/15:KU12
Det statliga presstödet ändras. Syftet är att anpassa reglerna till de förändrade tekniska och ekonomiska förutsättningar som dagspressen står inför. Bland annat ska alla läsarintäkter från abonnemang, digital försäljning och lösnummer räknas in på ett likvärdigt sätt när stödbeloppen bestäms. För dagstidningar som kommer ut fler än två dagar i veckan ska minst 51 procent av upplagan vara abonnerad för att tidningen ska kunna få rätt till presstöd, jämfört med 70 procent i dag. Presstödsnämnden avvecklas, i stället bör en nämnd för presstöd inrättas inom Myndigheten för radio och tv.
Riksdagen riktade även fem tillkännagivanden till regeringen. De handlar om
- att öka stödet till en- och tvådagarstidningar
- försök med samdistribution av dagstidningar och post
- att påbörja processen med att avveckla reklamskatten för dagspressen
- att förlänga presstödsförordningens giltighetstid
- att Presstödskommitténs fyra huvudförslag bör ses som en sammanhållen presstödspolitik.
- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 8
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 11, 46 minuter
- Justering
- 2015-05-07
- Bordläggning
- 2015-05-19
- Debatt
- 2015-05-20
- Beslut
- 2015-05-20
Offentlighet, sekretess och integritet
Betänkande 2014/15:KU15
Riksdagen uppmanade regeringen att fullfölja en utredning som syftar till att stärka det straffrättsliga skyddet för den personliga integriteten. Utredningen tillsattes av alliansregeringen under förra mandatperioden för att se över bland annat skyddet mot spridning av integritetskänsligt material.
Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 om offentlighet, sekretess och integritet.
- Behandlade dokument
- 24
- Förslagspunkter
- 13
- Reservationer
- 6
- Anföranden och repliker
- 8, 46 minuter
- Justering
- 2015-03-26
- Bordläggning
- 2015-04-21
- Debatt
- 2015-04-22
- Beslut
- 2015-04-22
Minoritetsfrågor
Betänkande 2014/15:KU16
Riksdagen uppmanade regeringen att fortsätta arbetet mot antiziganism och för romsk inkludering. Regeringen bör prioritera följande områden:
- Satsningar för att bekämpa antiziganism och diskriminering, bland annat i form av ett kraftigt agerande mot hatbrott.
- Vitboken om övergreppen mot romerna bör spridas även i fortsättningen.
- De metoder som fem pilotkommuner utvecklat i sitt arbete med romsk inkludering bör spridas mer.
- Verksamheten med så kallade brobyggare, alltså personer som har romsk språk- och kulturkompetens, bör utvecklas och spridas till fler kommuner och myndigheter.
- Fortsatta åtgärder behövs för att öka jämställdheten mellan romska kvinnor och män samt flickor och pojkar.
- Utveckling och produktion av lärverktyg på samtliga språkliga variationer av romani chib bör främjas.
- De åtgärder som vidtagits inom ramen för strategin för romsk inkludering bör utvärderas under 2015.
- Behandlade dokument
- 8
- Förslagspunkter
- 7
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 16, 69 minuter
- Justering
- 2015-03-26
- Bordläggning
- 2015-04-07
- Debatt
- 2015-04-08
- Beslut
- 2015-04-08
med anledning av prop. 2014/15:88 Statens stöd till dagspressen
Motion 2014/15:3067 av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD)
Motion till riksdagen 2014/15:3067 av Per Bill m.fl. M, C, FP, KD med anledning av prop. 2014/15:88 Statens stöd till dagspressen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den utredning som kommer att göra en allmän översyn av postlagstiftningen- Inlämnad
- 2015-04-07
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2014/15:KU12
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 1 avslag, 6 bifall,
Godstrafikens påverkan på Ystad
Interpellation 2014/15:166 av Tuve Skånberg (KD)
Interpellation 2014/15:166 Godstrafikens påverkan på Ystad av Tuve Skånberg KD till Statsrådet Anna Johansson S Hamnen i Ystad är en del av en viktig central korridor för godstrafik till och från Central- och Östeuropa, och hamnen är helt avgörande för den danska färjetrafiken till ön Bornholm i Östersjön. Samtidigt växer- Inlämnad
- 2014-11-27
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Motion 2014/15:2466 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD)
Motion till riksdagen 2014/15:2466 av Andreas Norlén m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2014/15:KU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , 2 bifall,
Allmänna motionstidens avskaffande
Motion 2014/15:2320 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (KD)
Motion till riksdagen 2014/15:2320 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson KD Allmänna motionstidens avskaffande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa allmänna motionstiden. Motivering Riksdagens ledamöter har varje höst, under- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:KU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Begränsningar för förmånstagare till pensionsförsäkringar
Motion 2014/15:1712 av Tuve Skånberg (KD)
Motion till riksdagen 2014/15:1712 av Tuve Skånberg KD Begränsningar för förmånstagare till pensionsförsäkringar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om begränsningar för förmånstagare till pensionsförsäkringar. Motivering Enligt kommunalskattelagen- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SkU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stoppande av sexslavhandeln
Motion 2014/15:1711 av Tuve Skånberg (KD)
Motion till riksdagen 2014/15:1711 av Tuve Skånberg KD Stoppande av sexslavhandeln Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att straffskalan för köp av sexuella tjänster bör likställas med sexuellt utnyttjande. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2014/15:JuU14 2014/15:JuU16
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,
Personvalssystemet
Motion 2014/15:1400 av Tuve Skånberg (KD)
Motion till riksdagen 2014/15:1400 av Tuve Skånberg KD Personvalssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av personvalssystemet. Motivering Sedan 1998 har svenska väljare haft möjlighet att kryssa de politiker som de- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:KU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Mänskliga rättigheter för palestinska flyktingar
Motion 2014/15:1399 av Tuve Skånberg (KD)
Motion till riksdagen 2014/15:1399 av Tuve Skånberg KD Mänskliga rättigheter för palestinska flyktingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige i internationella sammanhang aktivt ska verka för att palestinska flyktingar som är bosatta- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU12
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Ett modernt, offentligt belöningssystem
Motion 2014/15:1398 av Tuve Skånberg (KD)
Motion till riksdagen 2014/15:1398 av Tuve Skånberg KD Ett modernt, offentligt belöningssystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda ett modernt, offentligt belöningssystem i enlighet med intentionerna i motionen. Motivering Staten belönar- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:KU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Inrättande av en författningsdomstol
Motion 2014/15:1362 av Annicka Engblom m.fl. (M, C, FP, KD)
Motion till riksdagen 2014/15:1362 av Annicka Engblom m.fl. M, C, FP, KD Inrättande av en författningsdomstol Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning som ska se över möjligheten att inrätta en författningsdomstol. Riksdagen- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2015/16:KU16
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Värnande av rätten till liv
Motion 2014/15:1628 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (KD)
Motion till riksdagen 2014/15:1628 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson KD Värnande av rätten till liv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att rätten till liv bör stadfästas i Sveriges grundlag. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU7 2015/16:KU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Krafttag mot kränkningar på nätet
Motion 2014/15:1627 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (KD)
Motion till riksdagen 2014/15:1627 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson KD Krafttag mot kränkningar på nätet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta krafttag mot kränkningar på internet. Motivering 48 i personuppgiftslagen, PUL, öppnar för- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:KU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Meddelarskydd vid förundersökningar och ingripanden
Motion 2014/15:1625 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (KD)
Motion till riksdagen 2014/15:1625 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson KD Meddelarskydd vid förundersökningar och ingripanden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av meddelarskyddet vid förundersökningar och vid ingripanden. Motivering- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:KU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Religionsfrihet
Motion 2014/15:1621 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (KD)
Motion till riksdagen 2014/15:1621 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson KD Religionsfrihet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att religionsfrihetsfrågorna ska vara en aktiv del i utrikespolitiken och i utvecklingssamarbeten. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2014/15:KrU11 2014/15:UU10 2014/15:UU15
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag