Teres Lindberg (S)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 46 45
Aktuella uppdrag
Riksdagens ansvarsnämnd
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-09-25 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2013-01-01 – 2014-09-29
- Ledig
- 2012-07-15 – 2012-12-31
- Ordinarie
- 2011-04-01 – 2012-07-14
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2017-05-29 – 2017-09-24
- Statsrådsersättare
- 2015-10-01 – 2017-05-28
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2015-09-30
Trafikutskottet
- Tredje vice ordförande
- 2020-09-10 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-09
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2011-04-13 – 2012-09-27
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2016-06-09 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-10-07 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-10-06
- Suppleant
- 2018-01-01 – 2018-01-01
- Suppleant
- 2013-01-16 – 2014-09-29
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Vice ordförande
- 2018-10-24 – 2020-09-28
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ersättare
- 2024-04-10 –
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2020-02-11 – 2022-09-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 11- (statsrådsersättare 141003-170924). Ledamot trafikutskottet 18-. Suppleant socialutskottet 11-12, skatteutskottet 12-14, EU-nämnden 13-14 och 18-, trafikutskottet 14-18, försvarsutskottet 16-18 och finansutskottet 18-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 14-18, vice ordförande 18-.
Utbildning
Runö folkhögskola 95-96. Arbetsmarknadskunskap, Stockholms universitet 98-99.
Anställningar
Paketsorterare, Posten 92-02. Samordnare, Seko Stockholm 96-97. Projektledare, SSU-förbundet 97-98. Projektledare, Seko 00-01.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 99-10, ersättare 98-99 och 10-11. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10 och ersättare 05-06. Ersättare, kommunstyrelsens ekonomiutskott 05-06. Styrelseledamot, Stockholm Entreprenad 96-98 och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 99-02. Ledamot, gatu- och fastighetsnämnden 00-02. Borgarråd, Stockholms kommun 02-06. Ordförande integrationsnämnden 02-04. Suppleant, Stockholms Stadshus AB 03-11. Ordförande, arbetsmarknadsnämnden i Stockholm 03-05. Ordförande, styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB 03-05. Ordförande, arbetsmarknads- och integrationsberedning 03-06. Ordförande, AB Svenska Bostäder 05-06. Ordförande, AB Stadsholmen 05-06. Ledamot, personal- och jämställdhetsutskottet 06-10. Vice ordförande, AB Svenska Bostäder 06-11. Vice ordförande, AB Stadsholmen 06-11. Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden 07-10. Ersättare, miljö- och hälsoskyddsnämnden 11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Stockholms arbetarekommun 98-14 och vice ordförande 11-14. Ordförande, ABF Stockholm 11-19. Vice ordförande, ABF Stockholms län 12-. Ledamot, ABF förbundsstyrelse 14-. Ledamot, Aktiebolaget ABF-Huset Stockholm 11-, Elvira kunskapsutveckling AB 13- och Cirkeln servering AB 15-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el
Motion 2013/14:Sk11 av Leif Jakobsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk11 av Leif Jakobsson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el S20010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproducerad el. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2014-03-26
- Förslag
- 4
med anledning av prop. 2013/14:178 Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer
Motion 2013/14:Sk8 av Leif Jakobsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk8 av Leif Jakobsson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:178 Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer S20009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det skyndsamt bör utarbetas ett- Inlämnad
- 2014-03-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU34
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
med anledning av prop. 2013/14:76 Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm
Motion 2013/14:Sk6 av Leif Jakobsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk6 av Leif Jakobsson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:76 Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm S20007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regioner ska få betydande bestämmanderätt- Inlämnad
- 2014-02-21
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU24
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Mörkandet av flygets faror för boende
Interpellation 2013/14:279 av Lindberg, Teres (S)
den 7 februari Interpellation 2013/14:279 Mörkandet av flygets faror för boende av Teres Lindberg S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Vad som händer om ett flygplan kraschar i Bromma vet ingen i varje fall inte de som lever med faran i sitt hem varje dag, eftersom svaret är hemligstämplat. Allmänheten- Inlämnad
- 2014-02-07
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Privata utförare i vården
Interpellation 2013/14:223 av Lindberg, Teres (S)
den 2 januari Interpellation 2013/14:223 Privata utförare i vården av Teres Lindberg S till socialminister Göran Hägglund KD Frågan om riskkapitalbolag ska få äga skattefinansierade välfärdsföretag splittrar regeringen. Ledande företrädare säger helt olika saker vilket leder till en stor osäkerhet om vilken linje- Inlämnad
- 2014-01-02
- Besvarare
- Peter Norman (M)
Riskkapitalbolag som ägare av välfärdsföretag
Interpellation 2013/14:222 av Lindberg, Teres (S)
den 2 januari Interpellation 2013/14:222 Riskkapitalbolag som ägare av välfärdsföretag av Teres Lindberg S till näringsminister Annie Lööf C Frågan om riskkapitalbolag ska få äga välfärdsföretag splittrar regeringen. Ledande företrädare säger helt olika saker vilket leder till en stor osäkerhet om vilken linje- Inlämnad
- 2014-01-02
- Besvarare
- Peter Norman (M)
Den framtida arbetsmarknaden
Skriftlig fråga 2013/14:248 av Lindberg, Teres (S)
den 18 december Fråga 2013/14:248 Den framtida arbetsmarknaden av Teres Lindberg S till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M Den bild av den kommande arbetsmarknaden som Arbetsförmedlingen tecknar är dyster. Arbetslösheten minskar marginellt, och de som har det svårast kommer att fortsätta att ha det.- Inlämnad
- 2013-12-18
- Besvarare
- Elisabeth Svantesson (M)
Fusket av privata utförare inom Arbetsförmedlingen
Skriftlig fråga 2013/14:244 av Lindberg, Teres (S)
den 18 december Fråga 2013/14:244 Fusket av privata utförare inom Arbetsförmedlingen av Teres Lindberg S till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M Det har i medierna förekommit många rapporter om fuskande privata utförare inom arbetsförmedlingsverksamheten som också haft obefintlig eller en dålig verksamhet.- Inlämnad
- 2013-12-18
- Besvarare
- Elisabeth Svantesson (M)
Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning
Betänkande 2013/14:SkU14
De flesta företagare som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste ha ett certifierat kassaregister. Om försäljningen sker i obetydlig omfattning behövs inget sådant kassaregister. Lagen ska bli tydligare när det gäller bedömningen av vad som ska räknas som obetydlig omfattning. Ändringen innebär ingen förändring av kravet på kassaregister utan ska endast förtydliga den bestämmelse som redan gäller.
Ändringarna börjar gälla den 2 januari 2014 men ska tillämpas retroaktivt från den 1 januari 2012. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 6, 16 minuter
- Justering
- 2013-11-21
- Debatt
- 2013-12-04
- Beslut
- 2013-12-05
Ekonomisk brottslighet i byggbranschen
Interpellation 2013/14:74 av Lindberg, Teres (S)
den 25 oktober Interpellation 2013/14:74 Ekonomisk brottslighet i byggbranschen av Teres Lindberg S till näringsminister Annie Lööf C Enligt Skatteverkets uppskattning kostar svartarbete över 60 miljarder kronor i uteblivna skatteintäkter. Ungefär 10 av dessa härrör från byggbranschen. Det handlar om oseriösa företag- Inlämnad
- 2013-10-25
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Försäkringsskydd för lönebidragsanställda med flera
Interpellation 2013/14:105 av Lindberg, Teres (S)
den 8 november Interpellation 2013/14:105 Försäkringsskydd för lönebidragsanställda med flera av Teres Lindberg S till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M För att en arbetsgivare ska kunna ta emot en anställd med lönebidrag, skyddat arbete, utvecklingsanställning eller trygghetsanställning måste arbetsgivaren- Inlämnad
- 2013-11-08
- Besvarare
- Elisabeth Svantesson (M)
Statsministerns presschefs kontakter med Sveriges Radios Ekoredaktion
Skriftlig fråga 2013/14:133 av Lindberg, Teres (S)
den 20 november Fråga 2013/14:133 Statsministerns presschefs kontakter med Sveriges Radios Ekoredaktion av Teres Lindberg S till statsminister Fredrik Reinfeldt M Enligt uppgifter i medierna har statsminister Fredrik Reinfeldts presschef ringt upp Sveriges Radios Ekoredaktions inrikeschef och talat om att hon ska- Inlämnad
- 2013-11-20
- Besvarare
- Fredrik Reinfeldt (M)
Bostadsproblematiken i Stockholm
Interpellation 2013/14:31 av Lindberg, Teres (S)
den 9 oktober Interpellation 2013/14:31 Bostadsproblematiken i Stockholm av Teres Lindberg S till statsrådet Stefan Attefall KD Handelskammaren presenterade nyligen en rapport kring unga i huvudstaden. Bostadsproblematiken i Stockholm är det som överskuggar rapporten. Rapporten lyfter fram följande: En tredjedel- Inlämnad
- 2013-10-09
- Besvarare
- Stefan Attefall (KD)
Nationella och regionala produktionsmål för bostadspolitiken
Motion 2013/14:C462 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:C462 av Teres Lindberg m.fl. S Nationella och regionala produktionsmål för bostadspolitiken S18207 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa nationella och regionala produktionsmål för bostadspolitiken. Motivering- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:CU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ordning och reda bland upplåtelseformerna
Motion 2013/14:C423 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2013/14:C423 av Teres Lindberg S Ordning och reda bland upplåtelseformerna S18205 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en lagöversyn bör göras för att i framtiden skydda allmännyttan och dess hyresgäster från framtida- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2013/14:CU1 2013/14:CU9
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Barnomsorg på heltid
Motion 2013/14:Ub558 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub558 av Teres Lindberg S Barnomsorg på heltid S2037 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla barn på sikt ska ha rätt till barnomsorg på heltid oavsett föräldrarnas sysselsättning. Motivering Barn behandlas- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ett rättfärdigt Sverige
Motion 2013/14:Sk411 av Leif Jakobsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk411 av Leif Jakobsson m.fl. S Ett rättfärdigt Sverige S23001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Åtgärder för ordning och reda med företagande och skatter samt på arbetsmarknaden 6 Se över regelverket kring F-skatten 6 Åtgärda missbruket av 3:12-reglerna 7 Tillämpa- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 30
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU6 2013/14:FiU1 2013/14:FiU27 2013/14:SfU6 2013/14:SkU19 2013/14:SkU20 2013/14:TU14 2013/14:TU18
- Riksdagsbeslut
- (30 yrkanden): 25 avslag, 5 bifall,
Storföretag och beskattning
Motion 2013/14:Sk410 av Leif Jakobsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk410 av Leif Jakobsson m.fl. S Storföretag och beskattning S23002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Bakgrund och nutidsbild 2 Hybridinstrument ett av flera problem 3 Ägarlösa företag ett annat problem 4 Internprissättning ett tredje problem 4 OECD:s rapport 4 Följande- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU1 2013/14:SkU17 2013/14:SkU20
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Motion 2013/14:Sk409 av Leif Jakobsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk409 av Leif Jakobsson m.fl. S Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution S23003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Öka resursutnyttjandet på Skatteverket task force mot skattebrott 2 Bankernas kontrolluppgifter 4 Servicekontoren 4 Skatteverkets sekretessproblem 5- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU1 2013/14:SkU20
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Jobb och framtidstro i Stockholmsregionen
Motion 2013/14:N414 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:N414 av Börje Vestlund m.fl. S Jobb och framtidstro i Stockholmsregionen S4238 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en urban tillväxtpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU9 2013/14:CU1 2013/14:NU2 2013/14:TU20 2013/14:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag