Teres Lindberg (S)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 46 45
Aktuella uppdrag
Riksdagens ansvarsnämnd
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-09-25 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2013-01-01 – 2014-09-29
- Ledig
- 2012-07-15 – 2012-12-31
- Ordinarie
- 2011-04-01 – 2012-07-14
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2017-05-29 – 2017-09-24
- Statsrådsersättare
- 2015-10-01 – 2017-05-28
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2015-09-30
Trafikutskottet
- Tredje vice ordförande
- 2020-09-10 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-09
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2011-04-13 – 2012-09-27
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2016-06-09 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-10-07 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-10-06
- Suppleant
- 2018-01-01 – 2018-01-01
- Suppleant
- 2013-01-16 – 2014-09-29
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Vice ordförande
- 2018-10-24 – 2020-09-28
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ersättare
- 2024-04-10 –
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2020-02-11 – 2022-09-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 11- (statsrådsersättare 141003-170924). Ledamot trafikutskottet 18-. Suppleant socialutskottet 11-12, skatteutskottet 12-14, EU-nämnden 13-14 och 18-, trafikutskottet 14-18, försvarsutskottet 16-18 och finansutskottet 18-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 14-18, vice ordförande 18-.
Utbildning
Runö folkhögskola 95-96. Arbetsmarknadskunskap, Stockholms universitet 98-99.
Anställningar
Paketsorterare, Posten 92-02. Samordnare, Seko Stockholm 96-97. Projektledare, SSU-förbundet 97-98. Projektledare, Seko 00-01.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 99-10, ersättare 98-99 och 10-11. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10 och ersättare 05-06. Ersättare, kommunstyrelsens ekonomiutskott 05-06. Styrelseledamot, Stockholm Entreprenad 96-98 och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 99-02. Ledamot, gatu- och fastighetsnämnden 00-02. Borgarråd, Stockholms kommun 02-06. Ordförande integrationsnämnden 02-04. Suppleant, Stockholms Stadshus AB 03-11. Ordförande, arbetsmarknadsnämnden i Stockholm 03-05. Ordförande, styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB 03-05. Ordförande, arbetsmarknads- och integrationsberedning 03-06. Ordförande, AB Svenska Bostäder 05-06. Ordförande, AB Stadsholmen 05-06. Ledamot, personal- och jämställdhetsutskottet 06-10. Vice ordförande, AB Svenska Bostäder 06-11. Vice ordförande, AB Stadsholmen 06-11. Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden 07-10. Ersättare, miljö- och hälsoskyddsnämnden 11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Stockholms arbetarekommun 98-14 och vice ordförande 11-14. Ordförande, ABF Stockholm 11-19. Vice ordförande, ABF Stockholms län 12-. Ledamot, ABF förbundsstyrelse 14-. Ledamot, Aktiebolaget ABF-Huset Stockholm 11-, Elvira kunskapsutveckling AB 13- och Cirkeln servering AB 15-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Näringsminister Ibrahim Baylan S Finansminister Magdalena Andersson S Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman S Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans S Näringsminister- Datum
- 2021-04-29
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Utrikesminister Ann Linde S Finansmarknadsminister Åsa Lindhagen MP Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Infrastrukturminister Tomas Eneroth S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.- Datum
- 2021-04-22
Kollektivtrafikfrågor
Betänkande 2020/21:TU8
Riksdagen sa nej till ett femtiotal förslag i motioner om olika kollektivtrafikfrågor från den allmänna motionstiden 2020. Detta främst med hänvisning till att arbete redan pågår eller har utförts i flera av de frågor som motionerna tar upp.
Motionerna handlar exempelvis om ökad kollektivtrafik, biljett- och betalsystem, säkerhet och åtgärder mot plankning och klotter samt om färdtjänsten.
- Behandlade dokument
- 25
- Förslagspunkter
- 7
- Reservationer
- 18
- Anföranden och repliker
- 12, 73 minuter
- Justering
- 2021-03-16
- Bordläggning
- 2021-03-23
- Debatt
- 2021-03-24
- Beslut
- 2021-04-07
Sjöfartsfrågor
Betänkande 2020/21:TU7
Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag om sjöfartsfrågor i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat att åtgärder planeras eller redan är genomförda inom de områden som berörs av förslagen.
Motionerna handlar exempelvis om svensk sjöfarts konkurrenskraft, organisationsfrågor inom sjöfarten, sjöfartsavgifter och vissa miljöfrågor.
- Behandlade dokument
- 35
- Förslagspunkter
- 14
- Reservationer
- 27
- Anföranden och repliker
- 20, 102 minuter
- Justering
- 2021-03-16
- Bordläggning
- 2021-03-23
- Debatt
- 2021-03-24
- Beslut
- 2021-04-07
Trafiksäkerhet
Betänkande 2020/21:TU6
Riksdagen sa nej till olika förslag i motioner från allmänna motionstiden 2020 om trafiksäkerhetsfrågor. Anledningen är främst att åtgärder planeras eller redan har vidtagits och att arbete pågår inom de frågor motionerna tar upp.
Riksdagen välkomnar att etappmålet för trafiksäkerheten 2020 har nåtts och konstaterar att det bedrivs ett ambitiöst arbete i Sverige för att på olika sätt höja trafiksäkerheten. Riksdagen betonar att arbetet med säkra hastighetsgränser är den viktigaste faktorn för att nå de trafiksäkerhetspolitiska målen. Riksdagen lyfter fram att det är viktigt att förarutbildningen är effektiv och håller hög kvalitet. Riksdagen framhåller också bland annat behovet av fortsatta insatser mot alkohol och droger i trafiken samt vikten av trafiksäkerhet för mopedbilar och A-traktorer.
- Behandlade dokument
- 90
- Förslagspunkter
- 21
- Reservationer
- 33
- Anföranden och repliker
- 32, 118 minuter
- Justering
- 2021-03-09
- Bordläggning
- 2021-03-17
- Debatt
- 2021-03-18
- Beslut
- 2021-03-24
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Utrikesminister Ann Linde S Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans S Infrastrukturminister- Datum
- 2021-02-04
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Betänkande 2020/21:TU1
Cirka 73,9 miljarder kronor i statens budget för 2021 ska gå till utgiftsområdet kommunikationer. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna ska fördelas inom utgiftsområdet. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.
Mest pengar, cirka 30,8 miljarder kronor, går till utveckling av statens transportinfrastruktur, exempelvis järnvägar. Drygt 28 miljarder kronor går till att underhålla och upprätthålla den befintliga transportinfrastrukturen.
Riksdagen sa ockå ja till regeringens förslag om exempelvis låneramar och investeringsplaner. Samtidigt sa riksdagen nej till motioner med alternativa budgetförslag.
Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutet tog riksdagen den 25 november 2020. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet är steg två i beslutsprocessen.
- Behandlade dokument
- 8
- Förslagspunkter
- 2
- Anföranden och repliker
- 60, 150 minuter
- Justering
- 2020-12-01
- Bordläggning
- 2020-12-09
- Debatt
- 2020-12-10
- Beslut
- 2020-12-15
Skolan måste åter bli grunden i det gemensamma samhällsbygget
Motion 2020/21:2198 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2198 av Sultan Kayhan m.fl. S Skolan måste åter bli grunden i det gemensamma samhällsbygget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja en blandad skola och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2020/21:UbU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Mellanvårdsinsatser för psykiskt sjuka patienter
Motion 2020/21:2197 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2197 av Sultan Kayhan m.fl. S Mellanvårdsinsatser för psykiskt sjuka patienter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att införa mellanvårdsinsatser i psykiatrin och tillkännager detta för regeringen. Motivering Efter- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stärk psykosociala vården för nya föräldrar
Motion 2020/21:2196 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2196 av Sultan Kayhan m.fl. S Stärk psykosociala vården för nya föräldrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur den psykosociala eftervården för nyblivna föräldrar kan förbättras och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:SoU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rätten till helomfattande assistans
Motion 2020/21:2195 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2195 av Sultan Kayhan m.fl. S Rätten till helomfattande assistans Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över rätten till personlig assistans i syfte att göra den mer allomfattande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åtgärder mot spelmissbruk
Motion 2020/21:2194 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2194 av Sultan Kayhan m.fl. S Åtgärder mot spelmissbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa spelreklam och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ytterligare regleringar- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2020/21:KrU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Psykisk ohälsa hos äldre
Motion 2020/21:2193 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2193 av Sultan Kayhan m.fl. S Psykisk ohälsa hos äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vilka åtgärder som krävs för att förebygga, identifiera och behandla äldres psykiska ohälsa och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kurder och Kurdistan
Motion 2020/21:2068 av Dag Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2068 av Dag Larsson m.fl. S Kurder och Kurdistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kurder och Kurdistan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kurder utgör idag Mellanösterns fjärde största folkgrupp. Av olika anledningar råder- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:UU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Estetiska ämnen i grundskolan och i gymnasiet
Motion 2020/21:2066 av Dag Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2066 av Dag Larsson m.fl. S Estetiska ämnen i grundskolan och i gymnasiet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ta fram förslag som säkerställer att samtliga elever tillförsäkras regelbunden undervisning i estetiska ämnen och- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åtgärder för att omgående förbättra tvångsvården av unga och missbrukare
Motion 2020/21:2057 av Mattias Vepsä m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2057 av Mattias Vepsä m.fl. S Åtgärder för att omgående förbättra tvångsvården av unga och missbrukare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta nödvändiga åtgärder för att omgående förbättra tvångsvården av unga och missbrukare och tillkännager- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:SoU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Öka kunskapen inom rättsväsendets myndigheter kring hatbrott riktade mot hbtq-plus-personer
Motion 2020/21:2135 av Daniel Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2135 av Daniel Andersson m.fl. S Öka kunskapen inom rättsväsendets myndigheter kring hatbrott riktade mot hbtq-plus-personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rättsväsendets hbtq-plus-kompetens ska säkerställas och vara hög i hela landet- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2020/21:JuU27
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Internationell solidaritet – en stark röst för hbtq-plus-personers rättigheter
Motion 2020/21:2133 av Daniel Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2133 av Daniel Andersson m.fl. S Internationell solidaritet en stark röst för hbtq-plus-personers rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara en stark röst för och försvara hbtq-plus-rättigheter i samtliga FN-organ- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2020/21:AU10 2020/21:CU6 2020/21:UU2 2021/22:UU1
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
En skola för alla
Motion 2020/21:2132 av Daniel Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2132 av Daniel Andersson m.fl. S En skola för alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att öka hbtq-plus-kompetensen i skolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2020/21:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Lex Sarah inom skolan
Motion 2020/21:2131 av Daniel Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2131 av Daniel Andersson m.fl. S Lex Sarah inom skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa lex Sarah inom skolan och om att tillsätta en utredning för att komma till rätta med missförhållanden som kränkande behandling,- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag