Teres Lindberg (S)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 46 45
Aktuella uppdrag
Riksdagens ansvarsnämnd
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-09-25 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2013-01-01 – 2014-09-29
- Ledig
- 2012-07-15 – 2012-12-31
- Ordinarie
- 2011-04-01 – 2012-07-14
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2017-05-29 – 2017-09-24
- Statsrådsersättare
- 2015-10-01 – 2017-05-28
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2015-09-30
Trafikutskottet
- Tredje vice ordförande
- 2020-09-10 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-09
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2011-04-13 – 2012-09-27
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2016-06-09 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-10-07 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-10-06
- Suppleant
- 2018-01-01 – 2018-01-01
- Suppleant
- 2013-01-16 – 2014-09-29
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Vice ordförande
- 2018-10-24 – 2020-09-28
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ersättare
- 2024-04-10 –
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2020-02-11 – 2022-09-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 11- (statsrådsersättare 141003-170924). Ledamot trafikutskottet 18-. Suppleant socialutskottet 11-12, skatteutskottet 12-14, EU-nämnden 13-14 och 18-, trafikutskottet 14-18, försvarsutskottet 16-18 och finansutskottet 18-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 14-18, vice ordförande 18-.
Utbildning
Runö folkhögskola 95-96. Arbetsmarknadskunskap, Stockholms universitet 98-99.
Anställningar
Paketsorterare, Posten 92-02. Samordnare, Seko Stockholm 96-97. Projektledare, SSU-förbundet 97-98. Projektledare, Seko 00-01.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 99-10, ersättare 98-99 och 10-11. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10 och ersättare 05-06. Ersättare, kommunstyrelsens ekonomiutskott 05-06. Styrelseledamot, Stockholm Entreprenad 96-98 och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 99-02. Ledamot, gatu- och fastighetsnämnden 00-02. Borgarråd, Stockholms kommun 02-06. Ordförande integrationsnämnden 02-04. Suppleant, Stockholms Stadshus AB 03-11. Ordförande, arbetsmarknadsnämnden i Stockholm 03-05. Ordförande, styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB 03-05. Ordförande, arbetsmarknads- och integrationsberedning 03-06. Ordförande, AB Svenska Bostäder 05-06. Ordförande, AB Stadsholmen 05-06. Ledamot, personal- och jämställdhetsutskottet 06-10. Vice ordförande, AB Svenska Bostäder 06-11. Vice ordförande, AB Stadsholmen 06-11. Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden 07-10. Ersättare, miljö- och hälsoskyddsnämnden 11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Stockholms arbetarekommun 98-14 och vice ordförande 11-14. Ordförande, ABF Stockholm 11-19. Vice ordförande, ABF Stockholms län 12-. Ledamot, ABF förbundsstyrelse 14-. Ledamot, Aktiebolaget ABF-Huset Stockholm 11-, Elvira kunskapsutveckling AB 13- och Cirkeln servering AB 15-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Ungdomars arbetsrättsliga medvetenhet
Motion 2016/17:2732 av Emanuel Öz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2732 av Emanuel Öz m.fl. S Ungdomars arbetsrättsliga medvetenhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att lära ut fackliga rättigheter och regler om anställningsvillkor och anställningsskydd inom ramen för gymnasieskolans samhällskunskapsundervisning- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skolbibliotek
Motion 2016/17:2706 av Emanuel Öz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2706 av Emanuel Öz m.fl. S Skolbibliotek Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ytterligare insatser för att skolbiblioteken bättre ska leva upp till skollagen och bibliotekslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skattereduktion för fackföreningsavgift
Motion 2016/17:2876 av Lawen Redar m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2876 av Lawen Redar m.fl. S Skattereduktion för fackföreningsavgift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skattereduktion för fackföreningsavgift och tillkännager detta för regeringen. Motivering Efter valet år 2006 slopade den borgliga regeringen- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:SkU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ta bort benämningen nämndeman m.fl.
Motion 2016/17:2866 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2866 av Börje Vestlund m.fl. S Ta bort benämningen nämndeman m.fl. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ersätta begrepp som nämndeman, god man m.fl. med ett könsneutralt begrepp och tillkännager detta för regeringen. Motivering I dag ska- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:KU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nationell inventering av nyttoeffekter vid infrastrukturinvesteringar
Motion 2016/17:1201 av Teres Lindberg och Leif Nysmed (båda S)
Motion till riksdagen 2016/17:1201 av Teres Lindberg och Leif Nysmed båda S Nationell inventering av nyttoeffekter vid infrastrukturinvesteringar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nationell inventering av nyttoeffekter vid infrastrukturinvesteringar och tillkännager- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:TU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Demokratiskt vald statschef - för barnens skull
Motion 2016/17:1156 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2016/17:1156 av Teres Lindberg S Demokratiskt vald statschef för barnens skull Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en demokratiskt vald statschef, för barnens skull, och tillkännager detta för regeringen. Motivering Regeringen har ambitionen att- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:KU36
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Framtidsreformer för Stockholmsregionen
Motion 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. S Framtidsreformer för Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av en urban tillväxtpolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2016/17:AU6 2016/17:CU14 2016/17:NU16 2016/17:SoU10 2016/17:TU4 2016/17:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Idrotten och mänskliga rättigheter
Motion 2016/17:1598 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:1598 av Hannah Bergstedt m.fl. S Idrotten och mänskliga rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om idrotten och mänskliga rättigheter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Socialdemokraterna är ett parti där människovärdet- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:KrU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Postnords agerande
Skriftlig fråga 2016/17:61 av Teres Lindberg (S)
Fråga 2016/17:61 Postnords agerande av Teres Lindberg S till Statsrådet Peter Eriksson MP Postnord är det företag som genom PTS beslut om tillståndsvillkor tillhandahåller den samhällsomfattande posttjänsten. Detta omfattar, med några få undantag, daglig postservice till alla hushåll, företag och organisationer. I dagarna- Inlämnad
- 2016-10-03
- Besvarare
- Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Ofrivilliga egenföretagare
Motion 2016/17:1047 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:1047 av Johanna Haraldsson m.fl. S Ofrivilliga egenföretagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna för F-skatt i syfte att motverka löne- och villkorsdumpning på arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:SkU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ratificera ILO-konvention 94
Motion 2016/17:1035 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2016/17:1035 av Teres Lindberg S Ratificera ILO-konvention 94 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ratificera ILO-konvention 94 och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige har arbetsmarknadens parter huvudansvaret för att reglera- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:AU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skattereform 2.0
Motion 2016/17:959 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2016/17:959 av Teres Lindberg S Skattereform 2.0 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en bred skatteöversyn och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det har gått 25 år sedan Riksdagen antog århundradets skattereformsom- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:SkU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Våld i nära relationer
Motion 2016/17:954 av Anders Österberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:954 av Anders Österberg m.fl. S Våld i nära relationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fler inom sjukvården och socialtjänsten borde få utbildning om våld i samkönade relationer och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2016/17:JuU1 2017/18:SoU13 2017/18:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Likställ skattelagstiftningen för elektrifierad kollektivtrafik
Motion 2016/17:943 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2016/17:943 av Teres Lindberg S Likställ skattelagstiftningen för elektrifierad kollektivtrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn i syfte att likställa skattelagstiftningen för elektrifierad kollektivtrafik och tillkännager- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:SkU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ojämställd arbetsskadeförsäkring
Motion 2016/17:928 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:928 av Teres Lindberg m.fl. S Ojämställd arbetsskadeförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn för att göra arbetsskadeförsäkringen jämställd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Yngre kvinnor sjukskrivs i allt- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hiv och informationsplikten
Motion 2016/17:925 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:925 av Jonas Gunnarsson m.fl. S Hiv och informationsplikten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stoppa spridningen av hiv och avskaffa informationsplikten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2016/17:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
25:4-regeln som ett av flera medel för att komma till rätta med social snedrekrytering
Motion 2016/17:903 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2016/17:903 av Teres Lindberg S 25:4-regeln som ett av flera medel för att komma till rätta med social snedrekrytering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för att komma till rätta med social snedrekrytering till universitet och högskolor- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Återinförande av avdragsrätt för medlemskap i en fackförening och arbetslöshetskassa
Motion 2016/17:992 av Leif Nysmed m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:992 av Leif Nysmed m.fl. S Återinförande av avdragsrätt för medlemskap i en fackförening och arbetslöshetskassa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återinförande av avdragsrätt för medlemskap i en fackförening och arbetslöshetskassa och tillkännager- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:SkU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Låt användandet av intäkterna från trängselskatten beslutas regionalt
Motion 2016/17:962 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2016/17:962 av Teres Lindberg S Låt användandet av intäkterna från trängselskatten beslutas regionalt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regionerna betydande bestämmanderätt över intäkterna från trängselskatten och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:SkU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag