Per Bolund (MP)
Avgången riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Fil.mag. biologi.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-11-30 – 2023-12-31
- Ledig
- 2014-10-03 – 2021-11-30
- Ordinarie
- 2011-09-16 – 2014-10-02
- Ordinarie
- 2009-01-01 – 2010-10-04
- Ledig
- 2008-09-01 – 2008-12-31
- Ordinarie
- 2006-10-03 – 2008-08-31
Miljöpartiet de gröna
- Språkrör
- 2019-05-04 – 2023-11-18
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2011-09-19 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2023-11-22 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2008-10-01
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2008-10-01
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2007-12-14 – 2008-10-01
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2008-11-11
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-12-31
- Ledamot
- 2020-01-23 – 2022-10-09
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2023-12-31
- Ledamot
- 2021-12-10 – 2022-10-02
Finansdepartementet
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2021-02-04
Miljödepartementet
- Miljö- och klimatminister
- 2021-02-05 – 2021-11-30
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–10 och 11–23. Ledamot näringsutskottet 06–10 och finansutskottet 11–14. Suppleant försvarsutskottet 06–08, trafikutskottet 06–08, EU-nämnden 06–10 och 21–23, miljö- och jordbruksutskottet 09–10 och 22–23 samt finansutskottet 22. Ledamot krigsdelegationen 20–23 och Utrikesnämnden 21–23. Språkrör Miljöpartiet de gröna 19–23. Statsråd (finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister), Finansdepartementet 141003–190121, statsråd (finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister) 190121–210205, statsråd (miljö- och klimatminister, vice statsminister), Miljödepartementet 210205–211130.
Föräldrar
Professor Lars Bolund och professor Christina Bolund, f. Trapp.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Södra latin, Stockholm, 86–89. Fil.mag. biologi, Stockholms universitet och University of Stirling i Skottland 92–96. Forskarstudier i systemekologi, Stockholms universitet 00–02.
Anställningar
Forskningsassistent, Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier 97–99. Politiskt sakkunnig, Näringsdepartementet 02–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Miljömålsberedningen 06–09.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 98–06. Ledamot, stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan 94–98 och gatu- och fastighetsnämnden/trafiknämnden 98–06. Oppositionsborgarråd, Stockholms stad 10–11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot Stora Henriksvik AB.
Litteratur
"Ecosystem services in urban areas" i: Ecological Economics 1999 vol. 29, tillsammans med Sven Hunhammar.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Bostadskris till följd av coronakrisen
Interpellation 2019/20:391 av Amineh Kakabaveh (-)
Interpellation 2019/20:391 Bostadskris till följd av coronakrisen av Amineh Kakabaveh till Statsrådet Per Bolund MP Det varslas och permitteras nu under coronapandemin. Många av dem som drabbas bor och lever i hyresbostäder. Många lönearbetande oavsett anställningsform blir utan inkomst, och ett stort antal av dem lever- Inlämnad
- 2020-03-26
- Besvarare
- Statsrådet Per Bolund (MP)
Statliga bolaget Jernhusens ansvar med anledning av covid-19
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1138 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
N2020/00916 BSÄ Näringsdepartementet Finansmarknads- och bostads ministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1138 av Marta Obminska M Statliga bolaget Jernhusens ansvar med anledning av covid-19 Marta Obminska har frågat näringsministern om han avser vidta några åtgärder för att staten, via de statliga bolagen- Svarsdatum
- 2020-04-15
- Frågeställare
- Marta Obminska (M)
Föreskriftsrätt till Boverket
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1079 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Fi2020/01048/SPN Finansdepartementet Finansmarknads- och bostadsministern biträdande finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1079 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Föreskriftsrätt till Boverket Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig varför regeringen inte har gett Boverket en föreskriftsrätt så- Svarsdatum
- 2020-03-18
- Frågeställare
- Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Handläggningstider hos Lantmäteriet
Svar på skriftlig fråga 2019/20:1032 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Fi2020/00905/SPN Finansdepartementet Finansmarknads- och bostadsministern biträdande finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1032 av Lars Beckman M Handläggningstider hos Lantmäteriet Lars Beckman har frågat mig vad jag avser att göra för att minska handläggningstiderna inom lantmäteriområdet i landets- Svarsdatum
- 2020-03-10
- Frågeställare
- Lars Beckman (M)
Statens roll i att lösa bostadsbristen
Interpellation 2019/20:350 av Lars Beckman (M)
Interpellation 2019/20:350 Statens roll i att lösa bostadsbristen av Lars Beckman M till Statsrådet Per Bolund MP I en uppmärksammad intervju med bostadsministern ges det uttryck för att det införda amorteringskravet inte skulle utgöra något hinder för bostadsbyggande. I samma artikel säger bostadsministern även att bostadsbyggande- Inlämnad
- 2020-02-19
- Besvarare
- Statsrådet Per Bolund (MP)
Översynen gällande områden av riksintresse
Svar på skriftlig fråga 2019/20:955 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Svar på fråga 2019/20:955 av Mikael Strandman SD Översynen gällande områden av riksintresse Mikael Strandman har frågat mig varför endast statliga myndigheter ingår i den nya översyn som regeringen har tillsatt som en del av januariavtalets överenskommelser. Områden som på grund av sina speciella förutsättningar är av- Svarsdatum
- 2020-02-21
- Frågeställare
- Mikael Strandman (SD)
Bilpooler och biluthyrning
Svar på skriftlig fråga 2019/20:916 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Fi2020/00483 S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:916 av Maria Stockhaus M Bilpooler och biluthyrning Maria Stockhaus har frågat finansmarknads- och bostadsministern varför biluthyrningsbranschen så uttryckligen är undantagen i direktiven till utredningen om åtgärder för att- Svarsdatum
- 2020-02-19
- Frågeställare
- Maria Stockhaus (M)
Den sekundära bostadsmarknaden
Svar på skriftlig fråga 2019/20:935 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Fi2020/00513/BB Finansdepartementet Finansmarknads- och bostadsministern biträdande finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:935 av Cecilie Tenfjord Toftby M Den sekundära bostadsmarknaden Cecilie Tenfjord Toftby har frågat mig vart Boverkets rapport om den sekundära bostadsmarknaden, som borde kommit- Svarsdatum
- 2020-02-18
- Frågeställare
- Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Samordningsansvar för kommunernas bostadsförsörjning
Svar på skriftlig fråga 2019/20:906 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Fi2020/00479/BB Finansdepartementet Finansmarknads- och bostadsministern biträdande finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:906 av Marcus Jonsson KD Samordningsansvar för kommunernas bostadsförsörjning Marcus Jonsson har frågat mig om regeringen gör någon uppföljning av hur länsstyrelserna jobbar för- Svarsdatum
- 2020-02-18
- Frågeställare
- Marcus Jonsson (KD)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund MP Näringsminister Ibrahim Baylan S Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans S Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen MP Finansmarknads-- Datum
- 2020-02-13
Minskande kontanthantering
Svar på skriftlig fråga 2019/20:885 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Fi2020/00439/B Finansdepartementet Finansmarknads- och bostadsministern biträdande finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:885 av Mikael Eskilandersson SD Minskande kontanthantering Mikael Eskilandersson har frågat mig hur jag avser att säkerställa att kontanter accepteras som betalningsmedel för konsumenter- Svarsdatum
- 2020-02-12
- Frågeställare
- Mikael Eskilandersson (SD)
Översyn av riksintressen
Interpellation 2019/20:287 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Interpellation 2019/20:287 Översyn av riksintressen av Carl-Oskar Bohlin M till Statsrådet Per Bolund MP Nyligen aviserade bostadsministern att regeringen vill se över antalet riksintressen för att förenkla för bostadsbyggandet. Min fråga till statsrådet Per Bolund är mot bakgrund av detta: Vilka riksintressen ser statsrådet som lämpliga att avskaffa- Inlämnad
- 2020-01-29
- Besvarare
- Statsrådet Per Bolund (MP)
Handläggningstider för fastighetsbildning
Svar på skriftlig fråga 2019/20:870 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Svar på fråga 2019/20:870 av Lars Beckman M Handläggningstider för fastighetsbildning Lars Beckman har frågat mig vad jag avser att nu göra för att skapa kortare och mer likvärdiga handläggningstider inom lantmäteriområdet i hela landet. Fastighetsbildningsverksamheten är en mycket viktig del av samhällsbyggnadsprocessen,- Svarsdatum
- 2020-02-11
- Frågeställare
- Lars Beckman (M)
Utredningen om privat initiativrätt
Interpellation 2019/20:260 av Hampus Hagman (KD)
Interpellation 2019/20:260 Utredningen om privat initiativrätt av Hampus Hagman KD till Statsrådet Per Bolund MP I mars 2019 remitterades betänkandet Privat initiativrätt planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning SOU 2019:9I juni hade över 80 organisationer, statliga, kommunala och aktörer i branschen svarat- Inlämnad
- 2020-01-16
- Besvarare
- Statsrådet Per Bolund (MP)
Fler reformer för att öka andelen ägt boende
Interpellation 2019/20:244 av Larry Söder (KD)
Interpellation 2019/20:244 Fler reformer för att öka andelen ägt boende av Larry Söder KD till Statsrådet Per Bolund MP Sju av tio svenskar vill äga sitt boende, enligt undersökningar som publiceras med jämna mellanrum. Rent privatekonomiskt är det ägda boendet överlägset det hyrda boendet, och det skapar en möjlighet- Inlämnad
- 2020-01-03
- Besvarare
- Statsrådet Per Bolund (MP)
Övergivna hus
Interpellation 2019/20:222 av Gudrun Brunegård (KD)
Interpellation 2019/20:222 Övergivna hus av Gudrun Brunegård KD till Statsrådet Per Bolund MP Runt om i landet finns ett antal fastigheter som står och förfaller somliga på landsbygden, somliga mitt inne i bostadsområden. De utgör inte bara en skönhetsfläck, som sänker värdet på omkringliggande fastigheter, utan kan också- Inlämnad
- 2019-12-16
- Besvarare
- Statsrådet Per Bolund (MP)
Ödehus på landsbygden
Svar på skriftlig fråga 2019/20:724 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Svar på fråga 2019/20:724 av Saila Quicklund M Ödehus på landsbygden Saila Quicklund har frågat mig vilka åtgärder som krävs för att avhjälpa problemen med ödehus på landsbygden och när jag kommer presentera konkreta förslag på lösningar. Boverket har föreslagit ett antal olika åtgärder, flera författningsförslag och lyft- Svarsdatum
- 2020-01-15
- Frågeställare
- Saila Quicklund (M)
Statens fastighetsverks hyreshöjningar
Svar på skriftlig fråga 2019/20:653 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Fi2019/04255/ESA Finansdepartementet Finansmarknads- och bostadsministern biträdande finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:653 av John Weinerhall M Statens fastighetsverks hyreshöjningar John Weinerhall har frågat mig hur jag avser att agera för att tillse att viktiga kulturverksamheter såsom Sancta- Svarsdatum
- 2020-01-07
- Frågeställare
- John Weinerhall (M)
Riksdagens tillkännagivande om flytträtten
Svar på skriftlig fråga 2019/20:564 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Fi2019/04119/FPM Finansdepartementet Finansmarknads- och bostadsministern biträdande finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:564 av Dennis Dioukarev SD Riksdagens tillkännagivande om flytträtten I samband med att riksdagen antog propositionen En effektivare flytträtt av försäkringssparande riktade riksdagen- Svarsdatum
- 2019-12-18
- Frågeställare
- Dennis Dioukarev (SD)
Konsumentskydd vid köp av finansiella tjänster
Svar på skriftlig fråga 2019/20:520 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Fi2019/04035 Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:520 av Mikael Eskilandersson SD Konsumentskydd vid köp av finansiella tjänster Mikael Eskilandersson har frågat mig vad jag avser göra för att öka tryggheten för konsumenter vid köp av finansiella tjänster. Jag delar ledamotens syn på de utmaningar som konsumenter står- Svarsdatum
- 2019-12-11
- Frågeställare
- Mikael Eskilandersson (SD)