Penilla Gunther (KD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns norra
- Titel
- Verksamhetschef/Företagsutvecklare.
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2018-09-24
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-20 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2016-01-20 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2016-01-20
EU-nämnden
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2016-02-10 – 2016-06-13
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-04-07
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot näringsutskottet 14-. Suppleant konstitutionsutskottet 10-14, näringsutskottet 10-14, arbetsmarknadsutskottet 10-14 och 16-, socialutskottet 14-, kulturutskottet 14-16 och EU-nämnden 16-. Ledamot talmannens grupp för jämställdhetsfrågor 11-14 och Nordiska rådets svenska delegation 14-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 10-14. Ersättare SHA-nämnden 11-. Talesperson för KD i näringsfrågor (energi, handel och export).
Föräldrar
Traversföraren Axel Lövgren och apoteksteknikern Margit Lövgren, f. Hedman.
Utbildning
Grundskola, Stora Valla-skolan i Degerfors, slutår 80. Gymnasieskola, reklam & dekoration, Karolinska skolan i Örebro, slutår 82. Kurser i turismvetenskap, Mitthögskolan, Östersund, Härnösand, Sundsvall 97-99. Kurs i statsvetenskap, Högskolan Väst, Uddevalla 00.
Anställningar
Dekoratör/säljare inom kläder/skor 82-88. Layoutare, Storfors Press 87-88. Ombudsman, Kristdemokraterna i Värmland, Karlstad 88-93. Utbildningsansvarig, Kristdemokraterna i Sverige, Stockholm 93-97. Konsult inom ledarskap, team- och organisationsutveckling 97-. Projektsamordnare för internationellt projekt inom mötesindustrin, Meeting Professionals International, MPI 97-00. Förtroendevald, Trollhättans stad med flera uppdragsgivare 98-. Verksamhetschef/företagsutvecklare, Coompanion Fyrbodal 07-10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Energikommissionen 15-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kristinehamn 91-93. Kommunfullmäktig, Trollhättan 98-16, gruppledare 98-06. Ledamot, kommunstyrelsen, Trollhättan 98-06. Ledamot, berednings- och ledningsutskottet, pensionärsrådet, näringslivsdelegationen, ledningsgruppen för Agenda 21, ledningsgruppen för planfrågor. Ledamot, arbetsmarknadsberedning 99-02 och arbetsförmedlingsnämnden 03-07. Ledamot, kulturnämnden, Kristinehamn 91-93. Ordförande, konstinköpsutskottet, Kristinehamn. Styrelseledamot, Trollhättans Tomt AB 06-10, Visit Trollhättan AB 02-07 och Trollhättans Stadshus AB 01-06. Ersättare, styrelsen för Trollhättan Energi och Miljö AB 98-01. Landstingsfullmäktig, Värmland 91-93. Ledamot, etikkommittén och besvärsnämnden. Ersättare, Värmlands Teater- och Musikstiftelse, Värmlands Turistråd och Invandrarrådet, Landstinget i Värmland 91-93. Ledamot, Samarbetskommittén Trollhättan-Vänersborg (Tvåstadskommittén) 98-06 och Kommunalförbundet Fyrstadskansliet 98-00. Ersättare, Regionkommittén för Fyrstad 98-06, styrelsen för Kommunförbundet Fyrbodal 98-06 och direktionen för Kommunalförbundet Fyrbodal 05-06. Ledamot, arbetsgruppen för Fallens Dagar 00-03, arbetsgruppen för Bättre villkor för ensamstående föräldrar 99-00, tvärpolitisk skolplanegrupp 99 och 03-04, valberedningen för West Sweden, föreningsstyrelsen och bolaget 00-11. Ledamot, Primärvårdsstyrelsen Fyrbodal, Västra Götalandsregionen 06-10. Ledamot, Arbetsgruppen för valkretsindelning, Västra Götalandsregionen 99-06. Ledamot, styrgrupp kring infrastruktur, inför bildandet av Västra Götalandsregionen 97-98. Styrelseledamot, Film i Väst AB 99-01. Ledamot, styrgrupp för Mentorprojektet Politikerroll i förändring, Kommunförbundet i Älvsborgs län 98-99. Ersättare, styrelsen för Kommuninvest Ek för. 03-07 och Svenska Kommunförbundets demokrati- och självstyrelseberedning 99-03. Ledamot, Svenska Kommunförbundets/Sveriges Kommuner och Landstings FoU-råd 03-07. Ledamot, revisionen Folkets Hus/Kulturhuset Trollhättan 15-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, valberedningen, Kristdemokraterna 91-94. Styrelseledamot (KD), Västra Götaland 00-05. Distriktsordförande, styrelsen för Västra Götaland Norra 00-05, 2:e vice ordförande 97-99, adjungerad riksdagsledamot 10-. Ordförande, styrelsen KD, Trollhättan 97-. Ersättare styrelsen, Huddinge 95-96 och Filipstad 83-84. Ledamot, styrelsen, Kristinehamn 89-93. Ledamot, förbundsstyrelsen KD och KD-K 90-94. Vice ordförande, distriktet Örebro-Värmland 89-93. Styrelseordförande, Kristinehamn 89-93, Degerfors Kristdemokratiska Kvinnoförbund KD-K 80-82. Ledamot, valberedningen, Västra Götaland 04-08. Ordförande, Ledarnas enskilda chefsförening. Ledamot, förbundsrådet 11, vice ordförande 09-10, ledamot, föreningsstyrelsen 08-09. Ledamot/ersättare, styrelsen för Trollhättans FN-förening 04-. Ordförande, Velanda Skola Föräldraförening, Trollhättan 04-09. Ledamot, Samarbetsrådet för Föräldraföreningar (SAR) i Trollhättan 98-01. Coming, present and past president Lions Club, Trollhättan 14-16. Ordförande, Intresseorganisationen för ASF, SKOOPI 13-. Ledamot, Kontrollkommittén Nordiska Investeringsbanken och Fonder 15-. Ledamot, styrelsen SRF-Sveriges regionala flygplatser.
Litteratur
Professional Meetings Management - A European handbook (tillsammans med andra) och Hur långt är ett snöre? Svenska Kommunförbundet - Framtidsprojektet (tillsammans med andra).
Bostadsort
Trollhättan
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Studier på nya läkemedel
Interpellation 2017/18:575 av Penilla Gunther (KD)
Interpellation 2017/18:575 Studier på nya läkemedel av Penilla Gunther KD till Socialminister Annika Strandhäll S I flertalet tidningar har vi de senaste dagarna kunnat följa hur universitetssjukhus har stoppat patienter från att ingå i studier på nya läkemedel som kan lindra symtom och rädda liv. Orsaken är att behandlingarna- Inlämnad
- 2018-06-01
- Besvarare
- Socialminister Annika Strandhäll (S)
Personalliggare för småföretagare
Interpellation 2017/18:564 av Penilla Gunther (KD)
Interpellation 2017/18:564 Personalliggare för småföretagare av Penilla Gunther KD till Finansminister Magdalena Andersson S När lagen om personalliggare infördes syftade den till att få bukt med svartarbete i svårt utsatta branscher. I grund och botten var syftet gott, och inledningsvis var också den praktiska tillämpningen- Inlämnad
- 2018-05-25
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
med anledning av skr. 2017/18:259 En strategi för svensk rymdverksamhet
Motion 2017/18:4194 av Annika Eclund m.fl. (KD)
Motion till riksdagen 2017/18:4194 av Annika Eclund m.fl. KD med anledning av skr. 2017/18:259 En strategi för svensk rymdverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa Rymdstyrelsens uppdrag både strategiskt och finansiellt och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2018-05-30
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2018/19:UbU3
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av skr. 2017/18:172 Riksrevisionens rapport om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag
Motion 2017/18:4183 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)
Motion till riksdagen 2017/18:4183 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, L, KD med anledning av skr. 2017/18:172 Riksrevisionens rapport om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att påskynda genomförandet av uppdragsmålsprocessen så att så- Inlämnad
- 2018-05-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:NU24
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av skr. 2017/18:181 Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel
Motion 2017/18:4135 av Lars Hjälmered m.fl. (M, L, KD)
Motion till riksdagen 2017/18:4135 av Lars Hjälmered m.fl. M, L, KD med anledning av skr. 2017/18:181 Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör låta analysera det samlade stödet till solel utifrån ett- Inlämnad
- 2018-04-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:NU18
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2017/18:212 Förbud mot utvinning av uran
Motion 2017/18:4110 av Lars Hjälmered m.fl. (M, L, KD)
Motion till riksdagen 2017/18:4110 av Lars Hjälmered m.fl. M, L, KD med anledning av prop. 2017/18:212 Förbud mot utvinning av uran Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett nytt lagförslag som värnar möjligheten- Inlämnad
- 2018-04-11
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:NU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av skr. 2017/18:202 En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri
Motion 2017/18:4109 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)
Motion till riksdagen 2017/18:4109 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, L, KD med anledning av skr. 2017/18:202 En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förse svensk industri med grundläggande och nödvändiga förutsättningar- Inlämnad
- 2018-04-11
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:NU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
med anledning av prop. 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder - för ett Sverige som håller ihop
Motion 2017/18:4106 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)
Motion till riksdagen 2017/18:4106 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, L, KD med anledning av prop. 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder för ett Sverige som håller ihop Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna och utveckla valfrihet och mångfald- Inlämnad
- 2018-04-11
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2017/18:NU19
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): 9 avslag, 2 bifall,
med anledning av prop. 2017/18:168 Stärkt försäkringsskydd för studerande och företagare
Motion 2017/18:4025 av Aron Modig m.fl. (KD)
Motion till riksdagen 2017/18:4025 av Aron Modig m.fl. KD med anledning av prop. 2017/18:168 Stärkt försäkringsskydd för studerande och företagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om beräkning av sjukpenninggrundande inkomst för personer som är med och startar en verksamhet- Inlämnad
- 2018-03-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SfU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Svensk gruvnäring och cirkulär ekonomi
Interpellation 2017/18:386 av Penilla Gunther (KD)
Interpellation 2017/18:386 Svensk gruvnäring och cirkulär ekonomi av Penilla Gunther KD till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S I oktober ställde jag en interpellation till miljöminister Karolina Skog. Interpellationen behandlade den beställda utredningen från Naturvårdverket om förbud mot uranbrytning,- Inlämnad
- 2018-02-19
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Satellituppskjutning och rymdstrategi
Interpellation 2017/18:388 av Penilla Gunther (KD)
Interpellation 2017/18:388 Satellituppskjutning och rymdstrategi av Penilla Gunther KD till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Det planeras nu en statsstödd satsning på satellituppskjutning från Esrange, har närings- och innovationsministern meddelat. Detta sker i samband med upprättandet av en svensk nationell- Inlämnad
- 2018-02-20
- Besvarare
- Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)
med anledning av prop. 2017/18:121 Modernare adoptionsregler
Motion 2017/18:4006 av Caroline Szyber m.fl. (KD)
Motion till riksdagen 2017/18:4006 av Caroline Szyber m.fl. KD med anledning av prop. 2017/18:121 Modernare adoptionsregler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om att sambor ska kunna adoptera. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sambor hos vilka barnet har varit eller är- Inlämnad
- 2018-03-21
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU14
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
Svensk försvarsnära industri
Interpellation 2017/18:427 av Penilla Gunther (KD)
Interpellation 2017/18:427 Svensk försvarsnära industri av Penilla Gunther KD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Sverige har en framstående flyg- och rymdindustri. En avsevärd del av denna finns i Västsverige och Trollhättan, representerad av GKN Aerospace, tidigare Volvo Aero. Sedan Volvo Aero köptes upp av den- Inlämnad
- 2018-03-09
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
med anledning av prop. 2017/18:119 Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn
Motion 2017/18:3996 av Aron Modig m.fl. (KD)
Motion till riksdagen 2017/18:3996 av Aron Modig m.fl. KD med anledning av prop. 2017/18:119 Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska följa upp eventuella följdverkningar av lagändringarna och vid- Inlämnad
- 2018-03-14
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SfU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gröna jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa
Interpellation 2017/18:387 av Penilla Gunther (KD)
Interpellation 2017/18:387 Gröna jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa av Penilla Gunther KD till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Skogsstyrelsen har tillsammans med 25 andra myndigheter fått i uppdrag att tillvarata den jobbpotential som finns inom de gröna näringarna. Målgruppen för de gröna jobben- Inlämnad
- 2018-02-20
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
med anledning av prop. 2017/18:80 Ny lag om bostadsanpassningsbidrag
Motion 2017/18:3981 av Caroline Szyber m.fl. (KD)
Motion till riksdagen 2017/18:3981 av Caroline Szyber m.fl. KD med anledning av prop. 2017/18:80 Ny lag om bostadsanpassningsbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bostadsanpassningsbidrag även ska kunna lämnas för åtgärder som förbättrar brandsäkerheten i bostaden- Inlämnad
- 2018-02-14
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbud mot uranbrytning i Sverige
Interpellation 2017/18:87 av Penilla Gunther (KD)
Interpellation 2017/18:87 Förbud mot uranbrytning i Sverige av Penilla Gunther KD till Miljöminister Karolina Skog MP Australien, Kazakstan, Kanada, Ryssland, Niger och Namibia. Av dessa länder kan tre svårligen kallas välfungerande demokratier, och de kan knappast heller anses vara förkämpar för en god och välfungerande- Inlämnad
- 2017-10-27
- Besvarare
- Miljöminister Karolina Skog (MP)
Anslag för ökat företagande
Interpellation 2017/18:23 av Penilla Gunther (KD)
Interpellation 2017/18:23 Anslag för ökat företagande av Penilla Gunther KD till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S I den presenterade höstbudgeten från regeringen är det svårt att utläsa om det utgår anslag till fler aktörer inom företagsrådgivning och utveckling än Almi Företagspartner, som är en statlig- Inlämnad
- 2017-10-09
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Den kommande rymdstrategin
Interpellation 2017/18:24 av Penilla Gunther (KD)
Interpellation 2017/18:24 Den kommande rymdstrategin av Penilla Gunther KD till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S I den förteckning över planerade propositioner och skrivelser som regeringen lämnade till riksdagen den 12 september framgår att Utbildningsdepartementet har för avsikt att lämna en skrivelse om en nationell- Inlämnad
- 2017-10-09
- Besvarare
- Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Motion 2017/18:3626 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)
Motion till riksdagen 2017/18:3626 av Désirée Pethrus m.fl. KD Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Läget på svensk arbetsmarknad Regeringens jobbfientliga politik Fler vägar till jobb Riktade jobbskatteavdrag Värna och utveckla tjänstesektorn- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 34
- Utskottsberedning
- 2017/18:AU10 2017/18:AU2 2017/18:AU4 2017/18:AU8 2017/18:AU9 2017/18:FiU1 2017/18:NU12 2017/18:SfU3 2017/18:SkU8 2017/18:UbU1
- Riksdagsbeslut
- (34 yrkanden): 34 avslag